E.R.C.G
Présentation générale de E.R.C.G
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société E.R.C.G et ses dirigeants.
Immatriculation
La société E.R.C.G est situé au 1 RUE STEPHENSON 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 06 septembre 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 424440550 au greffe de EVRY
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 12 704,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
E.R.C.G à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 5 594 325.00 € pour un résultat de 458 296.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
E.R.C.G est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si E.R.C.G est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR43424440550
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à E.R.C.G de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- aouar mohamed
- exelmans audit et conseil
- groupe faubourg
Les modifications survenues dans l'administration de la société E.R.C.G
- 2011-01-21 : Gérant : RANCE Edouard Jean en fonction le 28 Août 2001 Gérant : DE L'HERMITE Renauld en fonction le 12 Janvier 2011
- 2012-04-13 : Président : RANCE Edouard Jean modification le 04 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRIEUR ET ASSOCIES en fonction le 04 Avril 2012 Directeur général : NAHMIAS Patrice en fonction le 04 Avril 2012 Commissaire aux comptes suppléant : COURTOIS Arnaud en fonction le 04 Avril 2012
- 2017-06-02 : Commissaire aux comptes titulaire : PRIEUR ET ASSOCIES en fonction le 04 Avril 2012 ; Président : NAHMIAS Patrice modification le 30 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : COURTOIS Arnaud en fonction le 04 Avril 2012
- 2019-03-03 : Président : PANAHM en fonction le 26 Octobre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil en fonction le 28 Février 2019
- 2020-02-06 : Président : AOUAR Mohamed ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil
- 2020-02-23 : Président : GROUPE FAUBOURG ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil
Les autres mandats des administrateurs
- aouar mohamed :
- 2020-02-06 : SOCIETE DE GESTION D'ETUDES ET DE PLACEMENTS D'ASSURANCES (334595923)
- 2013-06-19 : FAUBOURG CONSEIL (478942055)
- 2012-12-30 : AOUAR MOHAMED (790681365)
- 2011-09-14 : CARROSSERIE PIECES SERVICE (510622152)
- 2011-04-10 : S.A.CARROSSERIE SAUVAGE (787450055)
- 2010-12-03 : FAUBOURG 4 - NANTERRE (528805286)
- 2010-06-16 : FAUBOURG 2 (503226953)
- 2005-12-05 : AOUAR MOHAMED (485329627)
- exelmans audit et conseil :
- 2021-02-02 : BK SE (819958463)
- 2021-02-02 : BK N (819958422)
- 2021-01-31 : BK OU (819962937)
- 2021-01-31 : BK E (820067528)
- 2021-01-28 : BURGER KING CONSTRUCTION (808540355)
- 2021-01-27 : BK SERVICES (820010734)
- 2021-01-27 : PROENGIN (877220095)
- 2021-01-27 : PH INTERNATIONAL (840823322)
- 2021-01-26 : UD International (892598962)
- 2021-01-22 : ADIEU (424743011)
- 2021-01-19 : SATAM (495233124)
- 2021-01-17 : CELEC CONCEPTION ELECTRONIQUE EN ABREGE CELEC (378888085)
- 2021-01-17 : FINANCIERE CELEC (811017813)
- 2021-01-14 : SKILLS GROUPE (884868647)
- 2021-01-12 : Sade Telecom Group (890342231)
- 2021-01-10 : LEDJO ENERGIE (499799104)
- 2021-01-10 : NovStra 2 (890524291)
- 2021-01-08 : NovStra 1 (890524408)
- 2021-01-07 : MYEFFICO FINANCE 2 (887996676)
- 2021-01-05 : NEWBAKERY Développement (841061104)
- groupe faubourg :
- 2018-06-19 : SERENICAR PARIS 7 (753023290)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société E.R.C.G et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | E.R.C.G |
Dénomination usuelle de l'unité légale | ERCG |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 424440550 00053 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1999-09-06 : lundi 06 septembre 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de E.R.C.G- CO
2019 | 5 711 921.00 | 4 166 981.00 |
2018 | 1 544 940.00 | 3 543 530.00 |
2019 | 12 704.00 |
2018 | 12 704.00 |
2019 | 450 258.00 |
2018 | 655 044.00 |
2019 | 4 166 981.00 |
2018 | 3 543 530.00 |
2019 | 5 594 325.00 | 5 601 506.00 |
2018 | 7 181.00 | 5 649 498.00 |
2019 | 458 296.00 |
2018 | 706 481.00 |
2019 | 450 258.00 |
2018 | 655 044.00 |
2019 | 3 209 166.00 | 265 476.00 |
2018 | 2 943 690.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société E.R.C.G- vendredi 07 novembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 23 octobre 2009: Depot des comptes
- lundi 18 octobre 2010: Depot des comptes
- vendredi 21 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110015 publié le 21/01/2011Annonce n° 1934 N° RCS : 424440550 - Dénomination : ERCG - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : RANCE Edouard Jean en fonction le 28 Août 2001 Gérant : DE L'HERMITE Renauld en fonction le 12 Janvier 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 06 février 2012: Depot des comptes
- vendredi 13 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120073 publié le 13/04/2012Annonce n° 1010 N° RCS : 424440550 - Dénomination : ERCG - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : RANCE Edouard Jean modification le 04 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRIEUR ET ASSOCIES en fonction le 04 Avril 2012 Directeur général : NAHMIAS Patrice en fonction le 04 Avril 2012 Commissaire aux comptes suppléant : COURTOIS Arnaud en fonction le 04 Avril 2012 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 08 octobre 2013: Depot des comptes
- mardi 08 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 23 janvier 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 octobre 2016: Depot des comptes
- jeudi 01 décembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 02 juin 2017: Modification
Bodacc B n°20170105 publié le 02/06/2017Annonce n° 1897 N° RCS : 424440550 - Dénomination : ERCG - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRIEUR ET ASSOCIES en fonction le 04 Avril 2012 ; Président : NAHMIAS Patrice modification le 30 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : COURTOIS Arnaud en fonction le 04 Avril 2012 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 09 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170130 publié le 09/07/2017Annonce n° 1058 N° RCS : 424440550 - Dénomination : ERCG - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- jeudi 07 décembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 14 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180031 publié le 14/02/2018Annonce n° 1757 N° RCS : 424440550 - Dénomination : ERCG - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom commercial.
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
- dimanche 03 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190044 publié le 03/03/2019Annonce n° 2602 N° RCS : 424440550 - Dénomination : ERCG - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : PANAHM en fonction le 26 Octobre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil en fonction le 28 Février 2019 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 20 octobre 2019: Depot des comptes
- jeudi 06 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200026 publié le 06/02/2020Annonce n° 4825 N° RCS : 424440550 - Dénomination : ERCG Fourniture de prestations d'ingénierie de conseil et de formation la revente de tous services et progiciels de delta Tech en France et à l'étranger gestion de flottes de véhicules - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : AOUAR Mohamed ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- dimanche 23 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200038 publié le 23/02/2020Annonce n° 2591 N° RCS : 424440550 - Dénomination : ERCG Fourniture de prestations d'ingénierie de conseil et de formation la revente de tous services et progiciels de delta Tech en France et à l'étranger gestion de flottes de véhicules - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GROUPE FAUBOURG ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société E.R.C.G- samedi 01 janvier 2000 : Fermé
98 ALL DES CHAMPS ELYSEES 91080 EVRY-COURCOURONNES - mercredi 01 août 2001 : Fermé
4 RUE DE ROME 75008 PARIS 8 - vendredi 21 mai 2004 : ERCG Fermé
3 PL MENDES FRANCE 78990 ELANCOURT - samedi 01 juillet 2017 : Fermé
2 AV DE VILLEDIEU 78990 ELANCOURT - lundi 15 janvier 2018 : Ouvert
1 RUE STEPHENSON 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société E.R.C.G- BIYIK BIROL : 25 RUE BERNARD PALISSY 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
- CADY ANTHONY : 1 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 LEVALLOIS-PERRET
- DELEPLANQUE FELIX : 1 CHE DE BONDUES 59910 BONDUES
- ETIENNE JOANNA : 4 RUE ALFRED NOBEL 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- MONYS SAMLAGNE : 14 RUE COLBERT 29200 BREST
- TARIOLLE CORENTIN : 149 BD DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- ACODEV : 5 IMP FRANCOIS D ARLANDES 57155 MARLY
- AMELOT CONSEILS : 16 RUE DUBRUNFAUT 75012 PARIS 12
- BALDE : CHE DE SAINTE BARBE 83170 BRIGNOLES
- GC CASA CONSULTING : HAMEAU DU GUSTALBIU 20235 CASTELLO-DI-ROSTINO
- GROUPE SOLUTIONS SOCIALES : 17 RUE LOUIS GUERIN 69100 VILLEURBANNE
- MSC 44 : 4 PL DE L'EGLISE 44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET
- OMENDO LE LABBO : 58 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 9
- PEACOCK : 662 CHE DE LA RAMPE 06220 VALLAURIS
- SWITCH AND GO : 74 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 75011 PARIS 11
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société E.R.C.G- BECET EMMANUELLE : 14 RUE DE L ARMORIQUE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- DUMAS MARVIN : 14 PL CLAUDEL 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- HUBERT LOUISE : 14 RUE DES MONTS D ARREE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- LAWSON-GAIZER ERIC : 2 MAIL DES BETULAS 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- LEBRUN JULIEN : 3 MAIL DES THUYAS 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- MAILLARD CHRISTOPHE : 44 BD VAUBAN 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- ARMONY ESTHETIQUE : 24 PL DES CAUSSES 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- COPR RES LES PRES 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX : ALL DES ROMARINS 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- CST-POSE : 14 PL CLAUDEL 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- LLG SHOP : 5 PL COLBERT 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- MARIE NOEL EN FETE : 13 BD DESCARTES 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- SAVEURS YVELINES : 3 AV DU MANET 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- SCI LE PETIT PONT : 60 RUE DU PETIT PONT 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- SCI LE QUORUM : 11 RUE DES BLES D OR 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- SQY DRIVERS : 12 AV DES PRES 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société E.R.C.GRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives