FT MARINE
Présentation générale de FT MARINE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FT MARINE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FT MARINE est situé au 21 RUE JASMIN 75016 PARIS 16
C'est une grande entreprise qui a été crée le vendredi 24 septembre 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 424722130 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 250 à 499 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 52 047 520,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 42.22Z ( Construction de réseaux électriques et de télécommunications)
L'activité déclarée au greffe est : Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 42.22Z (Construction de réseaux électriques et de télécommunications), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la construction de lignes de distribution pour l'électricité et les télécommunications et des bâtiments et structures faisant partie intégrante de ces systèmes, y compris les centrales électriques de tous types.
- - la construction de centrales électriques de tous types (nucléaires, thermiques classiques, hydrauliques, etc.)
- - la construction de lignes d'alimentation pour voies ferrées, yc caténaires
- - la construction de lignes de communication à longue distance et urbaines, aériennes ou souterraines
- - la construction de lignes de transport d'énergie électrique à longue distance et urbaines, aériennes ou souterraines
Mais exclus
- - l'installation d'appareils d'éclairage de rue et de signaux électriques (cf43.21B)
- - les services de maîtrise d'uvre sur ouvrages de génie civil (cf71.1)
- - les travaux d'installation électrique dans le bâtiment (cf.43.21A)
Chiffre d’affaire
FT MARINE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 12 191 623.00 € pour un résultat de 918 115.00 € grace à 4 établissement(s) et avec 250 à 499 salariés
Greffe
FT MARINE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si FT MARINE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10424722130
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FT MARINE de part son activité de 42.22Z ( Construction de réseaux électriques et de télécommunications) sont :
- 01702 : Travaux publics ouvriers (49.6% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (22.5% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (10% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (8.3% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.9% des salariés)
- 02148 : Télécommunications (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FT MARINE
- 2009-05-26 : Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 13 Février 2004. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU en fonction le 13 Février 2004. Président : LECONTE Raynald en fonction le 14 Mai 2009.
- 2015-06-23 : Président : LECONTE Raynald en fonction le 14 Mai 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 15 Juin 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 15 Juin 2015
- 2018-01-19 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 15 Juin 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 15 Juin 2015 ; Président : DILLARD Didier en fonction le 17 Janvier 2018
- 2018-07-18 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 15 Juin 2015 ; Président : DILLARD Didier en fonction le 17 Janvier 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FT MARINE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FT MARINE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 424722130 00079 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1999-09-24 : vendredi 24 septembre 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 42.22Z : Construction de réseaux électriques et de télécommunications |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 32 avec 250 à 499 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Génie civil |
Division | Construction de réseaux et de lignes |
Activite | Construction de réseaux électriques et de télécommunications |
Synonyme | constructeur, constructeur de réseaux, constructeur de réseaux électriques, constructeur de réseaux de télécommunication |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FT MARINE- CO
2019 | 200 111 496.00 | 84 385 350.00 |
2018 | 115 726 146.00 | 79 240 748.00 |
2019 | 52 047 520.00 |
2018 | 52 047 520.00 |
2019 | 1 411 247.00 |
2018 | -2 402 451.00 |
2019 | 84 385 350.00 |
2018 | 79 240 748.00 |
2019 | 12 191 623.00 | 72 176 118.00 |
2018 | 59 984 495.00 | 61 178 766.00 |
2019 | 918 115.00 |
2018 | -3 930 826.00 |
2019 | 1 411 247.00 |
2018 | -2 402 451.00 |
2019 | 26 396 472.00 |
2018 | 26 396 472.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FT MARINE- lundi 02 juin 2008: Depot des comptes
- mardi 26 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090099 publié le 26/05/2009Annonce n° 2692 N° RCS : 424722130 - Dénomination : FT MARINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 13 Février 2004. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU en fonction le 13 Février 2004. Président : LECONTE Raynald en fonction le 14 Mai 2009. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 14 août 2009: Depot des comptes
- mardi 07 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 03 août 2011: Depot des comptes
- lundi 02 juillet 2012: Depot des comptes
- lundi 22 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 08 août 2014: Depot des comptes
- mardi 23 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150118 publié le 23/06/2015Annonce n° 1542 N° RCS : 424722130 - Dénomination : FT MARINE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : LECONTE Raynald en fonction le 14 Mai 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 15 Juin 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 15 Juin 2015 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 02 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 17 août 2016: Depot des comptes
- samedi 05 août 2017: Depot des comptes
- vendredi 19 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180013 publié le 19/01/2018Annonce n° 2309 N° RCS : 424722130 - Dénomination : FT MARINE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 15 Juin 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 15 Juin 2015 ; Président : DILLARD Didier en fonction le 17 Janvier 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 18 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180134 publié le 18/07/2018Annonce n° 3225 N° RCS : 424722130 - Dénomination : FT MARINE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 15 Juin 2015 ; Président : DILLARD Didier en fonction le 17 Janvier 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 16 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FT MARINE- jeudi 25 décembre 2003 : Fermé
124 RUE REAUMUR 75002 PARIS 2 - dimanche 01 juillet 2007 : Fermé
16 RUE DU DOME 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - mardi 01 janvier 2008 : FT MARINE Ouvert
PORT DE COMMERCE 29200 BREST - vendredi 29 novembre 2013 : ORANGE MARINE Ouvert
85 IMP DES CABLIERS 83500 LA SEYNE-SUR-MER - lundi 23 juillet 2018 : ORANGE MARINE Fermé
16 RUE PAUL LAFARGUE 92800 PUTEAUX - samedi 01 avril 2017 : Ouvert
AV DE L ETOILE 13710 FUVEAU - lundi 23 juillet 2018 : ORANGE MARINE Ouvert
21 RUE JASMIN 75016 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FT MARINE- AHAMED CHADHILI : 47 RUE CHAMPION DE CICE 35000 RENNES
- BENTO PHILIPPE : 184 RUE CHAMPFLEURI 63100 CLERMONT-FERRAND
- TALL SAMBA : 23 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 92320 CHATILLON
- AQUITAINE INFORMATIQUE : 5 RUE TOUPINERIE 47200 MARMANDE
- B&M TELECOM : 7 CHE DE CIGALON 13200 ARLES
- CARRIERES ET TERRASSEMENTS : CHAUSSEE DE MAUBEUGE 449
- CRJ & HD TELECOM : 1 RUE D'INOVA 88150 CAPAVENIR-VOSGES
- ELECABLE : 11 RUE RONSARD 67300 SCHILTIGHEIM
- ERUPTION FIBRE : 4 ALL DU TERROIR 63100 CLERMONT-FERRAND
- ETABLISSEMENTS WATTEZ : 10 AV DE L ENTREPRISE 95800 CERGY
- GTC ELEC : 112 AV CHARLES DE GAULLE 91420 MORANGIS
- OPTILINK : 5 RUE DES VIGNERONS 44220 COUERON
- RAMPA ENERGIES : PARC INDUSTRIEL RHONE VALLE NORD 07250 LE POUZIN
- RV TELECOM : 13 RUE DU PUITS MASSE 91540 MENNECY
- SOCIETE LARREN RESEAUX : LE COMBAL 12300 DECAZEVILLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FT MARINE- ACOCA THEO : 52 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS 16
- BAROUX OLIVIER : 6 RUE LEON BONNAT 75016 PARIS 16
- CHOUKROUN DAVID : 122 BD MURAT 75016 PARIS 16
- DUTTO MONIQUE : 24 RUE DE CIVRY 75016 PARIS 16
- GHAMROUN WISSAN : 15 RUE DUBAN 75016 PARIS 16
- MOTESFA CHAOUCHE NACHIDA : 26 RUE DE PASSY 75016 PARIS 16
- BATICAT : 10 RUE PARENT DE ROSAN 75016 PARIS 16
- CRESCENDO LOISIRS : 4 RUE DES BAUCHES 75016 PARIS 16
- HACHICHA SARL : 73 AV DE VERSAILLES 75016 PARIS 16
- LYCEE GEN & TECHNOLOGIQUE CLAUDE BERNARD : 1 AV PARC DES PRINCES 75016 PARIS 16
- MAWADDA BLACK STONE : 55 BD SUCHET 75016 PARIS 16
- SCI BLANCHE MONTMORENCY : 56 RUE DOCTEUR BLANCHE 75016 PARIS 16
- SCI DU MOULIN : 7 RUE LYAUTEY 75016 PARIS 16
- SYND COPR DU 6 RUE DES PATURES 75016 PA : 6 RUE DES PATURES 75016 PARIS 16
- X CAPITAL : 22 RUE ERLANGER 75016 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FT MARINERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives