S.V.S.
Présentation générale de S.V.S.
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société S.V.S. et ses dirigeants.
Immatriculation
La société S.V.S. est situé au ZA DES CARREAUX 79410 SAINT-GELAIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 décembre 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 428196281 au greffe de NIORT
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 37 832,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 49.41B ( Transports routiers de fret de proximité)
L'activité déclarée au greffe est : Transports routiers de fret de proximité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 49.41B (Transports routiers de fret de proximité), les activités sont :
- - la collecte du lait à la ferme
- - le transport de proximité de déchets, sans collecte ni élimination
- - le transport routier de fret à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises, emballées ou non, lors de déplacements de courte durée
Chiffre d’affaire
S.V.S. à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 982 792.00 € pour un résultat de 19 891.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
S.V.S. est du ressort du greffe de NIORT dont les coordonnées postales sont 18 RUE MARCEL PAUL 79028 NIORT CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 0549791440 aux horaires suivants : De 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-niort.fr
TVA intracommunautaire
Si S.V.S. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR07428196281
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à S.V.S. de part son activité de 49.41B ( Transports routiers de fret de proximité) sont :
- 00016 : Transports routiers (89.8% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (6.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société S.V.S.
- 2014-08-05 : Gérant : COLEVRAY Philippe Gérant : BREHERET Jean-Marc en fonction le 28 Juillet 2014 Gérant : BERNADAT Jean-François en fonction le 28 Juillet 2014
- 2018-11-13 : Gérant : BREHERET Jean-Marc modification le 18 Mai 2018 ; Gérant : BERNADAT Jean-François modification le 18 Mai 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société S.V.S. et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | S.V.S. |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 428196281 00078 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1999-12-01 : mercredi 01 décembre 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 49.41B : Transports routiers de fret de proximité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports terrestres et transport par conduites |
Division | Transports routiers de fret et services de déménagement |
Activite | Transports routiers de fret de proximité |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de S.V.S.- CO
2019 | 321 677.00 | 275 315.00 |
2018 | 46 363.00 | 307 922.00 |
2019 | 37 832.00 |
2018 | 37 832.00 |
2019 | 19 641.00 |
2018 | 20 039.00 |
2019 | 275 315.00 |
2018 | 307 922.00 |
2019 | 982 792.00 |
2018 | 1 015 961.00 |
2019 | 19 891.00 |
2018 | 21 617.00 |
2019 | 19 641.00 |
2018 | 20 039.00 |
2019 | 215 530.00 |
2018 | 215 530.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société S.V.S.- vendredi 28 novembre 2008: Depot des comptes
- samedi 24 janvier 2009: Depot des comptes
- lundi 29 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 15 novembre 2010: Depot des comptes
- lundi 05 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 08 juillet 2013: Depot des comptes
- lundi 08 juillet 2013: Depot des comptes
- mardi 05 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140148 publié le 05/08/2014Annonce n° 1461 N° RCS : 428196281 - Dénomination : S V S - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 37831.84 EUR - Administration : Gérant : COLEVRAY Philippe Gérant : BREHERET Jean-Marc en fonction le 28 Juillet 2014 Gérant : BERNADAT Jean-François en fonction le 28 Juillet 2014 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- vendredi 08 août 2014: Depot des comptes
- dimanche 19 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150076 publié le 19/04/2015Annonce n° 1278 N° RCS : 428196281 - Dénomination : S V S - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- jeudi 20 août 2015: Depot des comptes
- mardi 15 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150176 publié le 15/09/2015Annonce n° 735 N° RCS : 428196281 - Dénomination : S V S transports routiers de marchandises, Facility management. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- vendredi 26 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 15 mai 2018: Depot des comptes
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 13 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180216 publié le 13/11/2018Annonce n° 917 N° RCS : 428196281 - Dénomination : S V S - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : BREHERET Jean-Marc modification le 18 Mai 2018 ; Gérant : BERNADAT Jean-François modification le 18 Mai 2018 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 02 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société S.V.S.- lundi 16 janvier 2006 : Fermé
24 AV DES MONDAULTS 33270 FLOIRAC - lundi 09 février 2015 : SAVOIR VOUS SATISFAIRE Fermé
6 RUE CONDORCET 79000 NIORT - mardi 31 décembre 2002 : Fermé
RUE ALBIN HALLER 86000 POITIERS - mercredi 30 novembre 2005 : Fermé
3 AV DE L'EUROPE 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU - mercredi 01 octobre 2014 : SVS AQUITAINE Fermé
6 RUE JOULE 33700 MERIGNAC - lundi 31 juillet 2017 : SVS AQUITAINE Fermé
16 AV JEAN PERRIN 33700 MERIGNAC - mercredi 01 juillet 2015 : Ouvert
ZA DES CARREAUX 79410 SAINT-GELAIS - mardi 23 octobre 2018 : Fermé
537 RUE HELENE BOUCHER 78530 BUC - mardi 23 octobre 2018 : Ouvert
218 RUE HELENE BOUCHER 78530 BUC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société S.V.S.- ABARE AUGUSTE : 23 RUE DU DEPART 75014 PARIS 14
- ADINANI MARIDHIA : 141 RUE LOUBON 13003 MARSEILLE 3
- BONNAVENTURE TIFFANY : 11 PORTAIL DE LA NATION 84570 MORMOIRON
- PETRIS ERIC : QUARTIER BEZAUDIN 97230 SAINTE-MARIE
- TRANCHOT JOEL : LA HAUT MASSACRE 97134 SAINT-LOUIS
- AUVERTRANS : 73 AV EDOUARD MICHELIN 63100 CLERMONT-FERRAND
- FRIGO EXPRESS : 9 RUE D ANJOU 62210 AVION
- KRS TRANSPORT : 7 ALL SAINT JUST 78370 PLAISIR
- SARL ACHERES TRANSPORTS SERVICES : 1 RUE 1 RUE SAINT BRICE 28170 TREMBLAY-LES-VILLAGES
- SARL C2Y TRANSPORTS : 1 AV DE LA GARE 83170 BRIGNOLES
- SARL KIN'S TRANSPORTS : 8 ESP COMPANS CAFFARELLI 31000 TOULOUSE
- SOCIETE DE TRANSPORT DE MATERIAUX LUCIEN : 22 RUE DU SIFFLEUR DES MONTAGNES 97218 BASSE-POINTE
- T.M.V.N : 2 ALL JEAN BERTIN 84270 VEDENE
- TED SICA TRANS : LE MESNIL 53600 EVRON
- TRANSPORTS J PARIS : 1200 RTE SUR LA ROCHE 01250 BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société S.V.S.- BLANCHE BARBAT ELIEZER : 7 IMP CHAMP BARREAU 79410 CHERVEUX
- BONNIN EMMANUEL : 47 RUE DE LONGCHAMP 79410 ECHIRE
- CLAIN JOELLE : 5 CHE DU JEU 79410 CHERVEUX
- DA CUNHA EDUARDA : 40 PL DE LA HALLE 79410 ECHIRE
- DUMAS ALINE : 24 RUE JEROME DEJOUX 79410 SAINT-MAXIRE
- GIRARD STEPHANIE : 841 GRAND RUE DE TERNANTEUIL 79410 ECHIRE
- RICARD SEBASTIEN : 87 RUE DE LONGCHAMP 79410 ECHIRE
- SONNARD RENE : 79410 ECHIRE
- ASSOCIATION LE MULOT D'ECHIRE : 1 PL DE L EGLISE 79410 ECHIRE
- CLARA SOLAIRE : ROUTE DE BENET 79410 SAINT-REMY
- EARL LA POINTE : LD LA POINTE 79410 SAINT-MAXIRE
- FIORIO MAINARD LAMBERT : 60 RUE LEO DESAIVRE 79410 ECHIRE
- LA BOBINIERE : 1 RUE DU CHATEAU 79410 SAINT-MAXIRE
- PAROLES DE PARENTS : 4 CHE DE LA FONTAINE 79410 CHERVEUX
- WIKANSUN : 2 ALL DE L ABBAYE 79410 SAINT-MAXIRE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société S.V.S.Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives