GEODIS NETWORKS
Présentation générale de GEODIS NETWORKS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société GEODIS NETWORKS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société GEODIS NETWORKS est situé au 26 QUAI CHARLES PASQUA 92300 LEVALLOIS-PERRET
C'est une grande entreprise qui a été crée le vendredi 24 décembre 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 428771042 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 1 060 608,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 52.29B ( Affrètement et organisation des transports)
L'activité déclarée au greffe est : Affrètement et organisation des transports
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 52.29B (Affrètement et organisation des transports), les activités sont :
- - l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics
- - l'établissement et l'obtention de documents et de lettres de transport
- - l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés
- - les activités de commissionnaire en douane
- - les activités des commissaires de transport de fret maritime ainsi que des agents de fret aérien
- - les services spécialisés qu'implique cette organisation (prise en charge des formalités diverses, opérations de manutention des marchandises liées à leur transit, etc.)
Mais exclus
- - la vérification des factures et l'information sur les tarifs (cf74.90B)
Chiffre d’affaire
GEODIS NETWORKS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 3 267 273.00 € pour un résultat de 407 501.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
GEODIS NETWORKS est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si GEODIS NETWORKS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR18428771042
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à GEODIS NETWORKS de part son activité de 52.29B ( Affrètement et organisation des transports) sont :
- 00016 : Transports routiers (84.8% des salariés)
- 02972 : Navigation personnel sédentaire (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société GEODIS NETWORKS
- 2009-01-28 : Commissaire aux comptes titulaire : FIDOREX FIDUCIAIRE D'EXPERTISES COMPTABLES ET D'ETUDES ECONOMIQUES. Commissaire aux comptes suppléant : LEBEL Maryse. Gérant : DEMEULENAERE Jean Louis en fonction le 16 Janvier 2009.
- 2009-07-24 : Commissaire aux comptes titulaire : FIDOREX FIDUCIAIRE D'EXPERTISES COMPTABLES ET D'ETUDES ECONOMIQUES. Commissaire aux comptes suppléant : LEBEL Maryse. Gérant : DEMEULENAERE Jean Louis en fonction le 16 Janvier 2009. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 16 Juillet 2009. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Juillet 2009.
- 2010-06-29 : Gérant : DEMEULENAERE Jean Louis en fonction le 16 Janvier 2009 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Juillet 2009
- 2013-01-13 : Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Juillet 2009 Gérant : WALBAUM Marc en fonction le 04 Janvier 2013
- 2014-08-12 : Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Juillet 2009 Gérant : PERNET Boris en fonction le 04 Août 2014
- 2021-07-18 : Gérant : PERNET Boris ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société GEODIS NETWORKS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | GEODIS NETWORKS |
Sigle de l'unité légale | NETWORK |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 428771042 00044 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1999-12-24 : vendredi 24 décembre 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 52.29B : Affrètement et organisation des transports |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Entreposage et services auxiliaires des transports |
Division | Services auxiliaires des transports |
Activite | Affrètement et organisation des transports |
Synonyme | douane, douanier, commissaire de transport |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de GEODIS NETWORKS- CO
2020 | 15 972 147.00 | 8 191 312.00 |
2019 | 7 780 835.00 | 11 452 922.00 |
2020 | 1 060 608.00 |
2019 | 1 060 608.00 |
2020 | 372 063.00 |
2019 | 224 781.00 |
2020 | 8 191 312.00 |
2019 | 11 452 922.00 |
2020 | 3 267 273.00 | 5 591 163.00 |
2019 | 2 323 890.00 | 6 567 650.00 |
2020 | 407 501.00 |
2019 | 251 052.00 |
2020 | 372 063.00 |
2019 | 224 781.00 |
2020 | 1 531 000.00 |
2019 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société GEODIS NETWORKS- vendredi 12 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 28 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090019 publié le 28/01/2009Annonce n° 2123 N° RCS : 428771042 - Dénomination : GEODIS NETWORKS - forme juridique : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FIDOREX FIDUCIAIRE D'EXPERTISES COMPTABLES ET D'ETUDES ECONOMIQUES. Commissaire aux comptes suppléant : LEBEL Maryse. Gérant : DEMEULENAERE Jean Louis en fonction le 16 Janvier 2009. - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 13 mai 2009: Vente
Bodacc A publié le 25/04/2009Annonce n° 1464 N° RCS : 428771042 - Dénomination : GEODIS NETWORKS 2 avenue Gambetta - Tour Descartes - la Défense 5 - 92066 Paris la Défense Cedex un fonds de commerce de pilotage d'activités logistiques. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 164592.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Journal spécial des sociétés françaises - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- vendredi 24 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090140 publié le 24/07/2009Annonce n° 1863 N° RCS : 428771042 - Dénomination : GEODIS NETWORKS - forme juridique : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FIDOREX FIDUCIAIRE D'EXPERTISES COMPTABLES ET D'ETUDES ECONOMIQUES. Commissaire aux comptes suppléant : LEBEL Maryse. Gérant : DEMEULENAERE Jean Louis en fonction le 16 Janvier 2009. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 16 Juillet 2009. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Juillet 2009. - Modification : Modification de représentant.
- lundi 24 août 2009: Depot des comptes
- mardi 29 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100124 publié le 29/06/2010Annonce n° 2955 N° RCS : 428771042 - Dénomination : GEODIS NETWORKS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : DEMEULENAERE Jean Louis en fonction le 16 Janvier 2009 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Juillet 2009 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 04 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 07 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110005 publié le 07/01/2011Annonce n° 1574 N° RCS : 428771042 - Dénomination : GEODIS NETWORKS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 3755600.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 26 juillet 2011: Depot des comptes
- samedi 29 septembre 2012: Depot des comptes
- dimanche 13 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130009 publié le 13/01/2013Annonce n° 2063 N° RCS : 428771042 - Dénomination : GEODIS NETWORKS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Juillet 2009 Gérant : WALBAUM Marc en fonction le 04 Janvier 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 03 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130126 publié le 03/07/2013Annonce n° 4496 N° RCS : 428771042 - Dénomination : GEODIS NETWORKS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 3430608.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 25 juillet 2013: Depot des comptes
- lundi 21 juillet 2014: Depot des comptes
- mardi 12 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140153 publié le 12/08/2014Annonce n° 3189 N° RCS : 428771042 - Dénomination : GEODIS NETWORKS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 530608.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 16 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Juillet 2009 Gérant : PERNET Boris en fonction le 04 Août 2014 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- vendredi 27 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150061 publié le 27/03/2015Annonce n° 1892 N° RCS : 428771042 - Dénomination : GEODIS NETWORKS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- jeudi 19 novembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 29 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- vendredi 13 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180132 publié le 13/07/2018Annonce n° 1312 N° RCS : 428771042 - Dénomination : GEODIS NETWORKS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 1060608.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 07 juillet 2021: Depot des comptes
- dimanche 18 juillet 2021: Modification
Bodacc B n°20210138 publié le 18/07/2021Annonce n° 2181 N° RCS : 428771042 - Dénomination : GEODIS NETWORKS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : PERNET Boris ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société GEODIS NETWORKS- mercredi 25 décembre 2002 : Fermé
183 AV DE CLICHY 75017 PARIS 17 - vendredi 15 décembre 2017 : Fermé
7 ALL DE L EUROPE 92110 CLICHY - mardi 30 juin 2015 : Fermé
1 BD NEY 75018 PARIS 18 - lundi 16 mars 2015 : Ouvert
26 QUAI CHARLES PASQUA 92300 LEVALLOIS-PERRET - mercredi 01 avril 2015 : Ouvert
PIECE DE LA REMISE 91090 LISSES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société GEODIS NETWORKS- ERAPA RUDY : 42 RUE HENRI WALLON 97420 LE PORT
- ES SNOUSSI ABOULKACIM : 314 CHE DE MERINDOLES 84550 MORNAS
- MADI TAMIMOU SAID : 131 RLE MASSOIFOU 97650 BANDRABOUA
- SEYE ALY : 14 ALL ROSA PARKS 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- AGENCE MARITIME YVES E. THOMAS : RUE DU DAHOMEY 17000 LA ROCHELLE
- AGENT XS : 3 RUE JOSIE DOUGLAS 97111 MORNE A L'EAU
- ARCUS AIR LOGISTIC BELGIUM SPRL : B 1310 LA HULPE
- CGS MOBILITE : 41 AV DU GROUPE MANOUCHIAN 94400 VITRY-SUR-SEINE
- D M- SERVICES : 11 RUE DE LA ROSERAIE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- DLH LOGISTICS : RUE D'ALMERIA 66000 PERPIGNAN
- FM RETAIL SENS : RUE DE L EUROPE 57370 PHALSBOURG
- FRET EUROPE LYON : 14 RUE JOSEPH DECHELETTE 42300 ROANNE
- HANKYU HANSHIN EXPRESS (NETHERLANDS) B.V. : 20 RUE SCHIPHOL ZUIDOOST
- MARTINIQUE DEDOUANEMENT GLOBE : AV M BISHOP 97200 FORT-DE-FRANCE
- TRANSPORTS T.T.C. : 2060 PASAJES-GUIPUZCOA
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société GEODIS NETWORKS- BARBIER MARIE : 128 RUE MARIUS AUFAN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- MAAS VERONIQUE : 25 RUE RASPAIL 92300 LEVALLOIS-PERRET
- MANDRON MICHEL : 59 RUE RIVAY 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ATHAIS CFP - COACHING FORMATION PSYCHOTERAPIE : 99 RUE RIVAY 92300 LEVALLOIS-PERRET
- CALBERSON EQUIPEMENT : 26 QUAI CHARLES PASQUA 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ED CONSEIL : 10 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS-PERRET
- FP COUTURES : 31 RUE LOUISE MICHEL 92300 LEVALLOIS-PERRET
- HARLEM NIGHTS : 2 RUE TREBOIS 92300 LEVALLOIS-PERRET
- MH INVEST : 2 RUE BAUDIN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- S.A.R.L. GAGUECH : 64 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SCI DE LOCATION : 141 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SCI EUROPE 28 : 28 AV DE L EUROPE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SCI PERRINE : 12 RUE ANTONIN RAYNAUD 92300 LEVALLOIS-PERRET
- TOPAZE UNE LUEUR D ESPOIR : 72 RUE DANTON 92300 LEVALLOIS-PERRET
- VENISE BOTTICELLI CREATIVE BRANDING : 62 RUE CHAPTAL 92300 LEVALLOIS-PERRET
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société GEODIS NETWORKSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives