TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO
Présentation générale de TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO est situé au 12 RUE DIEUDONNE COSTES ET BELLONTE 86100 CHATELLERAULT
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 03 janvier 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 429028004 au greffe de POITIERS
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 49.41B ( Transports routiers de fret de proximité)
L'activité déclarée au greffe est : Transports routiers de fret de proximité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 49.41B (Transports routiers de fret de proximité), les activités sont :
- - la collecte du lait à la ferme
- - le transport de proximité de déchets, sans collecte ni élimination
- - le transport routier de fret à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises, emballées ou non, lors de déplacements de courte durée
Chiffre d’affaire
TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 8 357 258.00 € pour un résultat de 246 567.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO est du ressort du greffe de POITIERS dont les coordonnées postales sont 4 BD DE LATTRE DE TASSIGNY 86036 POITIERS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0549888193 aux horaires suivants : Lundi au Jeudi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Vendredi 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-poitiers.fr
TVA intracommunautaire
Si TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR45429028004
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO de part son activité de 49.41B ( Transports routiers de fret de proximité) sont :
- 00016 : Transports routiers (89.8% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (6.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- andre jean-marie
- cloarec françois
- philippe lorin audit sarl (sarl)
Les modifications survenues dans l'administration de la société TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO
- 2011-08-23 : Gérant associé : CLOAREC François Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE LORIN AUDIT SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Jean-Marie
- 2015-07-23 : Directeur général : CLOAREC François modification le 15 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE LORIN AUDIT en fonction le 15 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Jean-Marie modification le 15 Juillet 2015 Président : FILOG en fonction le 15 Juillet 2015
- 2019-06-21 : Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE LORIN AUDIT en fonction le 15 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Jean-Marie modification le 15 Juillet 2015 ; Président : FILOG en fonction le 15 Juillet 2015
- 2019-07-07 : Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE LORIN AUDIT modification le 04 Juillet 2019 ; Président : FILOG en fonction le 15 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : CLEMENT Sebastien en fonction le 04 Juillet 2019
- 2020-01-09 : Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE LORIN AUDIT modification le 04 Juillet 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : CLEMENT Sebastien en fonction le 04 Juillet 2019 ; Président : J3G GROUPE en fonction le 07 Janvier 2020
- 2020-01-10 : Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE LORIN AUDIT modification le 04 Juillet 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : CLEMENT Sebastien en fonction le 04 Juillet 2019 ; Président : J3G GROUPE en fonction le 07 Janvier 2020 ; Directeur général : BAZIN Sébastien Daniel Ronan en fonction le 08 Janvier 2020
Les autres mandats des administrateurs
- andre jean-marie :
- 2020-05-28 : EBS BIJOUX (950495614)
- 2019-07-01 : ANDRE JEAN-MARIE (851895888)
- 2019-04-24 : ORCHESTRAL SERVICES (451303135)
- 2019-03-12 : GARDAVAUD CONSTRUCTIONS (602820581)
- 2019-02-27 : TDY ENERGIE (523107001)
- 2018-12-05 : HOLDING SBJ (844352393)
- 2018-10-12 : EASY SURGERY (842898140)
- 2018-10-05 : JEAN LOUIS AMIOTTE (478812563)
- 2018-10-05 : MORTEAU SAUCISSE (340383975)
- 2018-09-06 : FRANDIS (330366139)
- 2018-08-21 : ELEXPORT (344791074)
- 2018-07-20 : MEREM (410221238)
- 2017-12-24 : BATIVAL (424388486)
- 2017-11-22 : 3 S (480099985)
- 2017-04-23 : CAUGEREC CONSEIL AUDIT GESTION REVISION EXPERTISE COMPTABLE (379166085)
- 2017-04-07 : SETRA NETTOYAGE (343884128)
- 2017-02-07 : JMC (811975440)
- 2016-12-28 : SA MEUBLES BERNARDOT (775571870)
- 2016-12-22 : MAZARS BESANCON (622820223)
- 2016-09-07 : FILOG (662820067)
- philippe lorin audit sarl (sarl) :
- 2016-09-07 : FILOG (662820067)
- 2015-06-09 : ATECO (388988057)
- 2015-02-11 : SOCIETE DES TRANSPORTS LUXOVIENS (383124716)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 429028004 00043 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-01-03 : lundi 03 janvier 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 49.41B : Transports routiers de fret de proximité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports terrestres et transport par conduites |
Division | Transports routiers de fret et services de déménagement |
Activite | Transports routiers de fret de proximité |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO- CO
2019 | 3 102 018.00 | 2 473 110.00 |
2018 | 628 909.00 | 2 555 779.00 |
2019 | 500 000.00 |
2018 | 500 000.00 |
2019 | 244 475.00 |
2018 | 202 666.00 |
2019 | 2 473 110.00 |
2018 | 2 555 779.00 |
2019 | 8 357 258.00 | 8 357 258.00 |
2018 | 8 008 968.00 |
2019 | 246 567.00 |
2018 | 199 599.00 |
2019 | 244 475.00 |
2018 | 202 666.00 |
2019 | 1 463 495.00 |
2018 | 1 463 495.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO- mardi 29 juillet 2008: Depot des comptes
- samedi 25 juillet 2009: Depot des comptes
- lundi 12 juillet 2010: Depot des comptes
- samedi 20 août 2011: Depot des comptes
- mardi 23 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110162 publié le 23/08/2011Annonce n° 194 N° RCS : 429028004 - Dénomination : TRANSPORTS JEANTET OUEST - S.T.J.O. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant associé : CLOAREC François Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE LORIN AUDIT SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Jean-Marie - Modification : Modification survenue sur l'administration
- samedi 21 juillet 2012: Depot des comptes
- mercredi 31 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 12 septembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 23 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150139 publié le 23/07/2015Annonce n° 1512 N° RCS : 429028004 - Dénomination : TRANSPORTS JEANTET OUEST - S. T. J. O. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : CLOAREC François modification le 15 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE LORIN AUDIT en fonction le 15 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Jean-Marie modification le 15 Juillet 2015 Président : FILOG en fonction le 15 Juillet 2015 - Modification : Modification de l'adresse du siège, de la forme juridique et des représentants
- lundi 27 juillet 2015: Depot des comptes
- mardi 11 août 2015: Vente
Bodacc A publié le 10/07/2015Annonce n° 816 N° RCS : 803937846 - Dénomination : TRADIS 7 rue Toulemonde 49300 Cholet L'exercice de toutes activités de transport public routier de marchandises, location de véhicules avec ou sans chauffeur, commissionnaire de transport, logistique, stockage, entreposage toutes prestations se rattachant directement ou indirectement au - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : Président : FILOG (SAS) Directeur général : CLOAREC François Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE LORIN AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Jean-Marie - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : courrier de l'ouest - Opposition : au lieu du siège de la branche du fonds (pour la validité) Société d'avocats SELARL BPS 19 chemin de la Combe aux Chiens 25000 BESANCON (pour la correspondance) - Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 150000 Euros.
- lundi 18 juillet 2016: Depot des comptes
- mardi 21 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170036 publié le 21/02/2017Annonce n° 2682 N° RCS : 429028004 - Dénomination : TRANSPORTS JEANTET OUEST - S. T. J. O. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- samedi 15 juillet 2017: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 21 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190118 publié le 21/06/2019Annonce n° 1241 N° RCS : 429028004 - Dénomination : TRANSPORTS JEANTET OUEST - S.T.J.O. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE LORIN AUDIT en fonction le 15 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Jean-Marie modification le 15 Juillet 2015 ; Président : FILOG en fonction le 15 Juillet 2015 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 07 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190129 publié le 07/07/2019Annonce n° 1657 N° RCS : 429028004 - Dénomination : TRANSPORTS JEANTET OUEST - S.T.J.O. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE LORIN AUDIT modification le 04 Juillet 2019 ; Président : FILOG en fonction le 15 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : CLEMENT Sebastien en fonction le 04 Juillet 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 20 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 09 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200006 publié le 09/01/2020Annonce n° 2393 N° RCS : 429028004 - Dénomination : TRANSPORTS JEANTET OUEST - S.T.J.O. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE LORIN AUDIT modification le 04 Juillet 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : CLEMENT Sebastien en fonction le 04 Juillet 2019 ; Président : J3G GROUPE en fonction le 07 Janvier 2020 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 10 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200007 publié le 10/01/2020Annonce n° 2238 N° RCS : 429028004 - Dénomination : TRANSPORTS JEANTET OUEST - S.T.J.O. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE LORIN AUDIT modification le 04 Juillet 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : CLEMENT Sebastien en fonction le 04 Juillet 2019 ; Président : J3G GROUPE en fonction le 07 Janvier 2020 ; Directeur général : BAZIN Sébastien Daniel Ronan en fonction le 08 Janvier 2020 - Modification : Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO- mercredi 31 décembre 2014 : Fermé
4 RUE DE L ESCALE 25000 BESANCON - jeudi 30 avril 2015 : Fermé
146 BD DE STRASBOURG 49300 CHOLET - vendredi 06 juin 2003 : Fermé
RTE NATIONALE 10 86220 LES ORMES - lundi 31 décembre 2018 : Ouvert
12 RUE DIEUDONNE COSTES ET BELLONTE 86100 CHATELLERAULT - mardi 30 juin 2015 : Fermé
7 RUE DE TOUTLEMONDE 49300 CHOLET
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO- ADT TRANSPORTS : 51 RUE FRANCOIS PEISSEL 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
- BOLI'TRANSP : 3 PETIT PREVILLE 97260 LE MORNE-ROUGE
- D.G.TRANS : 18 BD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN
- DELIVER'ALL : 58 RUE MARCEL PAGNOL 13130 BERRE L'ETANG
- DF TRANSPORT : 5 ZI DE CALENS 33640 BEAUTIRAN
- E.U.R.L. SAID : 10 AV DU DOYEN COLLAS 35000 RENNES
- FRET EXPRESS PRO : 66 AV DES FOUGERES 93420 VILLEPINTE
- FTE : 4 PAS BRAZZA 93230 ROMAINVILLE
- HT TRANSPORT : 2 RUE GABRIEL FAURE 94460 VALENTON
- MG TRANS : 75 IMP DE COURTIOL 07380 PRADES
- NOEL TRANSPORTS : 20 GRAND RUE 54800 HANNONVILLE-SUZEMONT
- SARL T M B TRANSPORT : 2 RUE DUPONT DE L EURE 75020 PARIS 20
- TRANSPORTS BARRAULT SARL : ZI LES MAISONS NEUVES 36330 VELLES
- TRANSVERD : RUE MARCEL DEPREZ 87000 LIMOGES
- VAN DEN BROEK INTERNATIONAAL TRANSPORT B V : TRANSPORTWEG 23
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJO- GOUDEAU MARCEL : 25 RUE ALEXANDRE RIVIERE 86100 CHATELLERAULT
- HENRIQUE MARC : 30 RUE DE LA CHEVRETTERIE 86100 CHATELLERAULT
- MARECHAL PATRICK : 2 AV JEAN JAURES 86100 CHATELLERAULT
- MERLOT JEAN : LA COMMISSION 86100 CHATELLERAULT
- SENECHAUD RAYMOND : 68 AV DU GRENADIER FRANCAIS 86100 CHATELLERAULT
- TRIBOT LAURENT : 34 AV PIERRE ABELIN 86100 CHATELLERAULT
- AGYL YOGA : 86100 SENILLE-SAINT-SAUVEUR
- M.D.L. : 83 RUE AIME RASSETEAU 86100 CHATELLERAULT
- SARL MOULES BULOTS COQUILLAGES - MBC : 14 RUE JULES FERRY 86100 CHATELLERAULT
- SCF CABINET GROUPE : 15 RUE NOIRE 86100 CHATELLERAULT
- SCI CEGE : LA COMMISSION 86100 CHATELLERAULT
- SCI CIAE : 14 RUE ROLAND GARROS 86100 CHATELLERAULT
- SCI MARLINE 2B : 20 RUE GUILLEMOT 86100 CHATELLERAULT
- SCI SOTSI : LE MARCHAIS D OZON NORD 86100 CHATELLERAULT
- SCI TURBO : LA PLAINE D OZON 86100 CHATELLERAULT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TRANSPORTS JEANTET OUEST - STJORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives