GSS
Présentation générale de GSS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société GSS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société GSS est situé au 34 BD DE BONNE NOUVELLE 75010 PARIS 10
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 24 janvier 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 429195316 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 13 330,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
GSS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 485 311.00 € pour un résultat de 240 441.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
GSS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si GSS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR06429195316
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à GSS de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- guerin, cédric,
- markarian, sarkis olivier,
- morbidelli, mario,
- pierrelee, jean-luc
- sergues, jean-claude marc,
- teran, geraud,
Les modifications survenues dans l'administration de la société GSS
- 2011-01-02 : Gérant partant : Sergues, Jean-Claude Marc, Gérant partant : Markarian, Sarkis Olivier, Gérant partant : Teran, Geraud, nomination du Président : Guerin, Cédric, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Morbidelli, Mario, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Pierrelee, Jean-Luc
- 2021-03-11 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Morbidelli, Mario ; modification du Commissaire aux comptes titulaire Pierrelee, Jean-Luc ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET VIZZAVONA
Les autres mandats des administrateurs
- morbidelli, mario, :
- 2008-11-21 : HALLES GARAGE (542048194)
- pierrelee, jean-luc :
- 2020-02-05 : LE DANTON (330440553)
- 2019-05-28 : A.T.R. 6 (351076419)
- 2018-11-14 : INFORLAB CHIMIE (353958705)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société GSS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | GSS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | DE LA VILLE CAFE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 429195316 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-01-24 : lundi 24 janvier 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de GSS- CO
2019 | 2 753 654.00 | 1 096 048.00 |
2018 | 1 657 605.00 |
2019 | 13 330.00 |
2018 |
2019 | 186 675.00 |
2018 |
2019 | 1 096 048.00 |
2018 |
2019 | 2 485 311.00 | 2 485 311.00 |
2018 |
2019 | 240 441.00 |
2018 |
2019 | 186 675.00 |
2018 |
2019 | 512 903.00 |
2018 | 512 903.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société GSS- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 28 octobre 2009: Depot des comptes
- jeudi 23 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 02 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110001 publié le 02/01/2011Annonce n° 742 N° RCS : 429195316 - Dénomination : GSS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 13330 EUR - Administration : Gérant partant : Sergues, Jean-Claude Marc, Gérant partant : Markarian, Sarkis Olivier, Gérant partant : Teran, Geraud, nomination du Président : Guerin, Cédric, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Morbidelli, Mario, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Pierrelee, Jean-Luc - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mercredi 07 septembre 2011: Depot des comptes
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120239 publié le 11/12/2012Annonce n° 1618 N° RCS : 429195316 - Dénomination : GSS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 13330 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mercredi 20 novembre 2013: Depot des comptes
- mardi 05 août 2014: Depot des comptes
- samedi 22 août 2015: Depot des comptes
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- lundi 07 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 11 mars 2021: Modification
Bodacc B n°20210049 publié le 11/03/2021Annonce n° 3634 N° RCS : 429195316 - Dénomination : GSS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 13330 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Morbidelli, Mario ; modification du Commissaire aux comptes titulaire Pierrelee, Jean-Luc ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET VIZZAVONA - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société GSS- mardi 06 novembre 2012 : DE LA VILLE CAFE Ouvert
34 BD DE BONNE NOUVELLE 75010 PARIS 10
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société GSS- AYDIN VOLKAN : 2 BD DE STRASBOURG 59100 ROUBAIX
- CANAL SYLVIE : 1 BD JOHN FITZGERALD KENNEDY 66100 PERPIGNAN
- A STALLA DI PAULINA : LIEU DIT PRUNETE 20230 SANTA-LUCIA-DI-MORIANI
- A.M GAUTHIER : 45 AV DE GUISEUIL 70230 LOULANS-VERCHAMP
- AHI : 125 AV JEAN JAURES 69007 LYON 7EME
- EURL PEACH : 55 QUAI DES MARINIERS 49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
- GROSSO : 202 BD MARECHAL LECLERC 83000 TOULON
- KEBAB FACTORY : 49 RUE DU FAUBOURG DE DOUAI 59000 LILLE
- L'APPART : 15 RUE MAUBEC 33700 MERIGNAC
- LAJPAL : 6 RUE DU RENARD 76000 ROUEN
- SARL BAALBECK : 18 RUE BAUDIN 92400 COURBEVOIE
- SARL LEO WW : 12 RUE DE CAUMARTIN 75009 PARIS 9
- SARL LES FONTAINES : 8 RUE DE VERDUN 33190 LA REOLE
- SARL ZEITOUNA : 83 AV DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS
- SUR LE QUAI : 72 QUAI GUY DE MAUPASSANT 76400 FECAMP
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société GSS- CARDOS DUMITRU : 10 RUE BICHAT 75010 PARIS 10
- SANCHEZ PIZIVIN MONIQUE : 6 IMP CHAUSSON 75010 PARIS 10
- ADESSA RESEAU ASSOCIATIONS AIDE DOMICILE : 3 RUE DE NANCY 75010 PARIS 10
- B A T : 221 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10
- CABINET JOSEPH GESTION : 51 RUE DE PARADIS 75010 PARIS 10
- DE CONSEIL ET DE GESTION : 95 RUE DU FBG DU TEMPLE 75010 PARIS 10
- INSTITUT DES VAISSEAUX ET DU SANG : 8 RUE GUY PATIN 75010 PARIS 10
- LV IMMO : 53 RUE LOUIS BLANC 75010 PARIS 10
- MACASSO : 10 RUE ALIBERT 75010 PARIS 10
- MYELEFANT SAS : 43 RUE DE DUNKERQUE 75010 PARIS 10
- NOLA : 10 PAS DE L INDUSTRIE 75010 PARIS 10
- SARL POLEA CONSTRUCTION : 221 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10
- SIN CHHUON - UNG : 37 RUE DU FBG SAINT DENIS 75010 PARIS 10
- SMART AUTOS : 233 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
- TEXAGERES : 10 RUE DU FBG POISSONNIERE 75010 PARIS 10
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société GSSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives