SKI PLANET
Présentation générale de SKI PLANET
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SKI PLANET et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SKI PLANET est situé au AV EMILE MACHET 73350 BOZEL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 mars 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 429482888 au greffe de CHAMBERY
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 79.11Z ( Activités des agences de voyage)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des agences de voyage
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 79.11Z (Activités des agences de voyage), les activités sont :
- - les activités des agences consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement
Mais exclus
- - les autres services de réservation liés aux voyages (cf79.90Z)
- - les réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs (cf79.90Z)
- - les activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement (cf79.90Z)
Chiffre d’affaire
SKI PLANET à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 441 941.00 € pour un résultat de 257 568.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SKI PLANET est du ressort du greffe de CHAMBERY dont les coordonnées postales sont 12 BD DE LA COLONNE 73008 CHAMBERY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0479337225 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr
TVA intracommunautaire
Si SKI PLANET est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR04429482888
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SKI PLANET de part son activité de 79.11Z ( Activités des agences de voyage) sont :
- 01710 : Agences de voyages (74.8% des salariés)
- 00412 : Agences de voyages-guides accompagnateurs (10.9% des salariés)
- 01909 : Organismes de tourisme à but non lucratif (8.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SKI PLANET
- 2009-11-26 : Gérant : RUFFIER-MONET Bruno Constant Gérant : ROCHE Didier Jean-Michel
- 2010-02-24 : Président de la société : RUFFIER-MONET Alfred Raymond Michel Directeur général : ROCHE Didier Jean-Michel
- 2011-02-03 : Président de la société : RUFFIER-MONET Alfred Raymond Michel Directeur général : ROCHE Didier Jean-Michel
- 2011-08-10 : Président : ROCHE Didier Jean-Michel modification le 02 Août 2011
- 2011-11-09 : Président : ROCHE Didier Jean-Michel modification le 02 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire : S. R. AUDIT en fonction le 31 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : GMG AUDIT en fonction le 31 Octobre 2011
- 2012-01-19 : Commissaire aux comptes titulaire : S. R. AUDIT en fonction le 31 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : GMG AUDIT en fonction le 31 Octobre 2011 Président : PLANET VOYAGES en fonction le 10 Janvier 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SKI PLANET et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SKI PLANET |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 429482888 00048 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-03-01 : mercredi 01 mars 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 79.11Z : Activités des agences de voyage |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes |
Division | Activités des agences de voyage et voyagistes |
Activite | Activités des agences de voyage |
Synonyme | agence de voyage, voyagiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SKI PLANET- CO
2019 | 1 604 799.00 | 1 583 941.00 |
2018 | 20 858.00 | 1 123 034.00 |
2019 | 10 000.00 |
2018 | 10 000.00 |
2019 | 184 827.00 |
2018 | 58 901.00 |
2019 | 1 583 941.00 |
2018 | 1 123 034.00 |
2019 | 1 441 941.00 | 1 441 941.00 |
2018 | 1 223 538.00 |
2019 | 257 568.00 |
2018 | 68 373.00 |
2019 | 184 827.00 |
2018 | 58 901.00 |
2019 | 1 082 052.00 |
2018 | 1 082 052.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SKI PLANET- mercredi 20 août 2008: Depot des comptes
- vendredi 24 avril 2009: Depot des comptes
- jeudi 26 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090228 publié le 26/11/2009Annonce n° 1341 N° RCS : 429482888 - Dénomination : SKI-PLANET Communication par internet. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant : RUFFIER-MONET Bruno Constant Gérant : ROCHE Didier Jean-Michel - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Changement de co-gérant
- lundi 22 février 2010: Depot des comptes
- mercredi 24 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100038 publié le 24/02/2010Annonce n° 2137 N° RCS : 429482888 - Dénomination : SKI-PLANET Communication par internet. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Président de la société : RUFFIER-MONET Alfred Raymond Michel Directeur général : ROCHE Didier Jean-Michel - Modification : Augmentation de capital Transformation en société par actions simplifiée
- jeudi 03 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110024 publié le 03/02/2011Annonce n° 870 N° RCS : 429482888 - Dénomination : SKI-PLANET Communication par internet, agent de voyages. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Président de la société : RUFFIER-MONET Alfred Raymond Michel Directeur général : ROCHE Didier Jean-Michel - Modification : Changement d'activité
- mercredi 11 mai 2011: Depot des comptes
- mercredi 10 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110154 publié le 10/08/2011Annonce n° 3480 N° RCS : 429482888 - Dénomination : SKI-PLANET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ROCHE Didier Jean-Michel modification le 02 Août 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 09 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110217 publié le 09/11/2011Annonce n° 1310 N° RCS : 429482888 - Dénomination : SKI-PLANET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ROCHE Didier Jean-Michel modification le 02 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire : S. R. AUDIT en fonction le 31 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : GMG AUDIT en fonction le 31 Octobre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 19 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120013 publié le 19/01/2012Annonce n° 641 N° RCS : 429482888 - Dénomination : SKI-PLANET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : S. R. AUDIT en fonction le 31 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : GMG AUDIT en fonction le 31 Octobre 2011 Président : PLANET VOYAGES en fonction le 10 Janvier 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 11 juin 2012: Depot des comptes
- lundi 17 juin 2013: Depot des comptes
- mercredi 30 avril 2014: Depot des comptes
- mardi 05 mai 2015: Depot des comptes
- jeudi 12 mai 2016: Depot des comptes
- vendredi 21 avril 2017: Depot des comptes
- mardi 26 juin 2018: Depot des comptes
- mercredi 24 avril 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SKI PLANET- mardi 10 mai 2005 : Fermé
RESIDENCE DU CENTRE 73350 CHAMPAGNY-EN-VANOISE - mardi 10 mai 2005 : Fermé
RES LE HAMEAU DES ROCHERS 73350 CHAMPAGNY-EN-VANOISE - jeudi 01 octobre 2009 : Fermé
RES LE SAINT ROCH 73350 BOZEL - jeudi 01 octobre 2009 : SKI-PLANET Ouvert
AV EMILE MACHET 73350 BOZEL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SKI PLANET- CHIC PLANET'VOYAGES : 65 RTE DE TOULOUSE 31820 PIBRAC
- CHRIS'TRAVEL : 29 RUE DES AMERICAINS 57500 SAINT-AVOLD
- CIE ANTILLAISE NAVIGATION TOURISME : LD ZAC HOUELBOURG II 97122 BAIE-MAHAULT
- HELIOS VOYAGES : 103 GRANDE RUE 59100 ROUBAIX
- MONTAGNE INCENTIVE : 50 CHE DE LA CLIAZ 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- MURAT REISEN : 19 D7500 KARLSRUHE 41
- NATHAN TRAVEL : 124 NEW BOND STREET
- OFFICE TOURISME CANTON COURPIERE : PL DE LA CITE ADMINISTRATIVE 63120 COURPIERE
- SYNDICAT D INITIATIVE : MAIRIE 69770 MONTROTTIER
- SYNDICAT D INITIATIVE DU VITREZAY : MAIRIE 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
- SYNDICAT D'INITIATIVE GAVARNIE : 65120 GAVARNIE-GEDRE
- SYNDICAT INITIAT DES COUZES ET LA COMTE : 63320 MONTAIGUT-LE-BLANC
- TELLIT VOYAGES : 156 RUE CUVIER 69006 LYON 6EME
- THE LOCAL BIRD : 21 RTE DE LA TOURNETTE 74290 VEYRIER-DU-LAC
- VTR VOYAGES : 1025 AV HENRI BECQUEREL 34000 MONTPELLIER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SKI PLANET- ASTIE CAMILLE : 132 RUE DE L EGLISE 73350 BOZEL
- BLANC EMILE : LE NANTET 73350 MONTAGNY
- BOUGAIN JACQUELINE : FLEUR DE NEIGE 73350 CHAMPAGNY-EN-VANOISE
- CUENOT VINCENT : PLANCHAMPS 73350 CHAMPAGNY-EN-VANOISE
- GROMIER LAURIANNE : IMMEUBLE LE BOZELET 73350 BOZEL
- HAZUCKA MICHEL : 73350 MONTAGNY
- LEMOUZY HERVE : 41 CHE DE LA CHAMETTE 73350 BOZEL
- PARROUR BERNADETTE : 73350 BOZEL
- PELLISSIER BRUNO : PORTE DU BOIS 73350 CHAMPAGNY-EN-VANOISE
- UBALDI FREDERIC : 66 RTE DE LA MINE 73350 BOZEL
- CLUB DES RETRAITES DE BOZEL LA SARRAZINE : 73350 BOZEL
- DEMEESTER : LD L'ENVERS DE RECLAZ 73350 CHAMPAGNY-EN-VANOISE
- HQM : RUE JEAN JAURES 73350 BOZEL
- SARL O'PORTE PLUME : IMM ST ROCH II 73350 BOZEL
- VIVIER BENIS : 2 LOT COTE ARBET 73350 CHAMPAGNY-EN-VANOISE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SKI PLANETRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives