3 C EVOLUTION
Présentation générale de 3 C EVOLUTION
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société 3 C EVOLUTION et ses dirigeants.
Immatriculation
La société 3 C EVOLUTION est situé au 21 AV DU GRANIER 38240 MEYLAN
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 mars 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 429771363 au greffe de GRENOBLE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 39 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.01Z ( Programmation informatique)
L'activité déclarée au greffe est : Programmation informatique
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.01Z (Programmation informatique), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités de développement, adaptation, test et prise en charge de logiciels. Elle comprend également la conception de programmes sur la base des instructions des utilisateurs.
- - la conception de la structure et du contenu et l'écriture des programmes informatiques nécessaires à la création et à l'implantation de :
- - logiciels systèmes et réseaux
- - applications logicielles
- - bases de données
- - pages web
- - l'adaptation de logiciels, c'est-à-dire la modification et la configuration d'une application existante pour la rendre opérationnelle dans l'environnement informatique du client
Mais exclus
- - l'édition de logiciels standards, éventuellement associée à leur production (cf58.29)
- - la traduction ou l'adaptation de logiciels non personnalisés pour un marché déterminé, pour compte propre (cf58.29)
- - la planification et la conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications, même si la fourniture de logiciels en fait partie (cf62.02A)
Chiffre d’affaire
3 C EVOLUTION à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 308 572.00 € pour un résultat de 134 719.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
3 C EVOLUTION est du ressort du greffe de GRENOBLE dont les coordonnées postales sont 38019 GRENOBLE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0456585050 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr
TVA intracommunautaire
Si 3 C EVOLUTION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR92429771363
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à 3 C EVOLUTION de part son activité de 62.01Z ( Programmation informatique) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (83.6% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (2.6% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (2.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (11.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [24], nouveau dg et
- blassiau (christophe), reste dg et
- constant (renaud). nouveau dg et
- wagnon (philippe).
Les modifications survenues dans l'administration de la société 3 C EVOLUTION
- 2008-01-13 : président partant : BLASSIAU (Christophe), reste DG et Membre du Comité Stratégique, Nouveau DG et Membre du Comité Stratégique : CONSTANT (Renaud). Nouveau DG et membre du comité stratégique : WAGNON (Philippe).
- 2008-02-01 : scp de commissaires aux comptes GOURGUE ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. CABINET ROGER DAVID devient commissaire aux comptes titulaire.. DOSSE Sylvain nom d'usage : DOSSE Sylvain n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. BBM ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant..
- 2010-01-20 : CABINET ROGER DAVID n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SARL BOIS-FAVRE AUDIT CONSEIL devient commissaire aux comptes titulaire. BBM ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. FAHY Franck nom d'usage : FAHY Franck devient commissaire aux comptes suppléant.
- 2010-12-24 : WAGNON Philippe Marcel Alexandre nom d'usage : WAGNON n'est plus directeur général. WAGNON Philippe Marcel Alexandre nom d'usage : WAGNON n'est plus membre.
- 2013-02-15 : BLASSIAU Christophe René Michel nom d'usage : BLASSIAU n'est plus directeur général. BLASSIAU Christophe René Michel nom d'usage : BLASSIAU n'est plus membre.
- 2018-07-29 : FAHY Franck nom d'usage : FAHY n'est plus commissaire aux comptes suppléant. PEPIN Jean-Paul nom d'usage : PEPIN devient commissaire aux comptes suppléant
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société 3 C EVOLUTION et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | 3 C EVOLUTION |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 429771363 00059 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-03-01 : mercredi 01 mars 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 62.01Z : Programmation informatique |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Programmation informatique |
Synonyme | programmateur informatique |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de 3 C EVOLUTION- CO
2019 | 2 697 044.00 | 1 729 363.00 |
2018 | 967 681.00 | 1 754 253.00 |
2019 | 39 000.00 |
2018 | 39 000.00 |
2019 | 143 575.00 |
2018 | 85 645.00 |
2019 | 1 729 363.00 |
2018 | 1 754 253.00 |
2019 | 2 308 572.00 | 2 375 522.00 |
2018 | 66 950.00 | 2 353 619.00 |
2019 | 134 719.00 |
2018 | 81 556.00 |
2019 | 143 575.00 |
2018 | 85 645.00 |
2019 | 1 082 900.00 | 88 780.00 |
2018 | 994 119.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société 3 C EVOLUTION- dimanche 13 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080008 publié le 13/01/2008Annonce n° 503 N° RCS : 429771363 - Dénomination : 3 C EVOLUTION - forme juridique : S.A.S. - capital : - Administration : président partant : BLASSIAU (Christophe), reste DG et Membre du Comité Stratégique, Nouveau DG et Membre du Comité Stratégique : CONSTANT (Renaud). Nouveau DG et membre du comité stratégique : WAGNON (Philippe). - Modification : Modification survenue sur l'administration. Date d'effet : 29/06/2007
- vendredi 01 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080022 publié le 01/02/2008Annonce n° 1721 N° RCS : 429771363 - Dénomination : 3 C EVOLUTION - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : scp de commissaires aux comptes GOURGUE ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. CABINET ROGER DAVID devient commissaire aux comptes titulaire.. DOSSE Sylvain nom d'usage : DOSSE Sylvain n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. BBM ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant.. - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 25 mars 2008: Depot des comptes
- vendredi 03 avril 2009: Depot des comptes
- vendredi 04 septembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090170 publié le 04/09/2009Annonce n° 397 N° RCS : 429771363 - Dénomination : 3 C EVOLUTION - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Nouveau siège.
- mercredi 20 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100013 publié le 20/01/2010Annonce n° 1077 N° RCS : 429771363 - Dénomination : 3 C EVOLUTION - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : CABINET ROGER DAVID n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SARL BOIS-FAVRE AUDIT CONSEIL devient commissaire aux comptes titulaire. BBM ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. FAHY Franck nom d'usage : FAHY Franck devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 28 janvier 2010: Depot des comptes
- vendredi 24 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100249 publié le 24/12/2010Annonce n° 457 N° RCS : 429771363 - Dénomination : 3 C EVOLUTION - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : WAGNON Philippe Marcel Alexandre nom d'usage : WAGNON n'est plus directeur général. WAGNON Philippe Marcel Alexandre nom d'usage : WAGNON n'est plus membre. - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 26 avril 2011: Depot des comptes
- lundi 12 mars 2012: Depot des comptes
- vendredi 15 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130033 publié le 15/02/2013Annonce n° 947 N° RCS : 429771363 - Dénomination : 3 C EVOLUTION - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : BLASSIAU Christophe René Michel nom d'usage : BLASSIAU n'est plus directeur général. BLASSIAU Christophe René Michel nom d'usage : BLASSIAU n'est plus membre. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 04 mars 2013: Depot des comptes
- samedi 25 janvier 2014: Depot des comptes
- mardi 27 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 10 août 2016: Depot des comptes
- mardi 12 septembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 29 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180142 publié le 29/07/2018Annonce n° 542 N° RCS : 429771363 - Dénomination : 3 C EVOLUTION - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : FAHY Franck nom d'usage : FAHY n'est plus commissaire aux comptes suppléant. PEPIN Jean-Paul nom d'usage : PEPIN devient commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 01 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société 3 C EVOLUTION- lundi 25 décembre 2000 : Fermé
100 CHE DE L'ETANG 38410 SAINT MARTIN D'URIAGE - jeudi 01 janvier 2004 : Fermé
667 ARISTIDE BERGER 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN - lundi 16 mars 2009 : Fermé
186 CHE DE L ETOILE 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN - vendredi 01 janvier 2016 : 3C-EVOLUTION Fermé
21 RUE VANEAU 75007 PARIS 7 - samedi 31 décembre 2016 : Ouvert
21 AV DU GRANIER 38240 MEYLAN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société 3 C EVOLUTION- BERNIGAUD QUENTIN : 66 RTE DE NONGLARD 74330 SILLINGY
- CHHIM LY : 8 AV DE CHOISY 75013 PARIS 13
- COPPENS BENJAMIN : 15 RUE BASSE 06250 MOUGINS
- DESCHAMPS THOMAS : 63 RUE DE BOULAINVILLIERS 75016 PARIS 16
- GARREAU XAVIER : 33 RUE DU GENERAL DUMONT 17000 LA ROCHELLE
- GRANDJEAN BENOIT : 88 AV CHARLES ROUXEL 77340 PONTAULT-COMBAULT
- MATIAS NICOLAS : 56 RUE EUGENE EICHENBERGER 92800 PUTEAUX
- A2A EXPERTISE : 5 PL ADENAUER 95300 PONTOISE
- APG WEB CONSEIL : 76 IMP DE LA PIECE 01170 CESSY
- CALLIWEB : 18 PAS DU CHANTIER 75012 PARIS 12
- CLUBIC SAS : 6 RUE DU REPOS 69007 LYON 7EME
- FIVE SQUARE : RUE DES MARTROIS RESIDENCE GRAND CAP 14640 VILLERS-SUR-MER
- IREPLAY : 29 RUE DES CONROIS 35200 RENNES
- MON AMPHI : 18 RUE DE MARIGNAN 75008 PARIS 8
- YEKREA : 23 LOT PERELUS LES GALBAS 97115 SAINTE-ROSE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société 3 C EVOLUTION- BOUILLON FLORENCE : 11 IMP DU TRAMIER 38240 MEYLAN
- EXERTIER CARINE : 5 CHE DE LA DHUY 38240 MEYLAN
- MILLET VIRGINIE : 2 ALL DE ROCHEBELLE 38240 MEYLAN
- PERDRIX EDDIE : 21 RUE CHENEVIERE 38240 MEYLAN
- SEGARD JULIEN : 27 CHE DES BUCLOS 38240 MEYLAN
- A.C.E. : 33 AV DU VERCORS 38240 MEYLAN
- BYNVEST : 17 CHE DE LA DHUY 38240 MEYLAN
- ECV : 29 BD DES ALPES 38240 MEYLAN
- INVESTO MDB : 1 ALL DES SAULES 38240 MEYLAN
- MALORIC : 10 IMP DE CHAMROUSSE 38240 MEYLAN
- MAS DES AIGUINARDS 41 : 41 AV DE LA PLAINE FLEURIE 38240 MEYLAN
- PHARMACIE PLAINE FLEURIE : 41 AV DE LA PLAINE FLEURIE 38240 MEYLAN
- SAMES KREMLIN : 13 CHE DE MALACHER 38240 MEYLAN
- SCI CHATOMARIAL 3 : 24 CHE DE ROCHASSON 38240 MEYLAN
- TRAGEST : 3 AV DU VERCORS 38240 MEYLAN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société 3 C EVOLUTIONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives