BERTO PAYS DE LOIRE
Présentation générale de BERTO PAYS DE LOIRE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BERTO PAYS DE LOIRE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BERTO PAYS DE LOIRE est situé au 10 RUE DE MILAN 44470 THOUARE-SUR-LOIRE
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mercredi 08 mars 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 429927643 au greffe de NANTES
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 39 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 49.41C ( Location de camions avec chauffeur)
L'activité déclarée au greffe est : Location de camions avec chauffeur
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 49.41C (Location de camions avec chauffeur), les activités sont :
- - la location de camions et camionnettes avec chauffeur
Chiffre d’affaire
BERTO PAYS DE LOIRE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 9 811 406.00 € pour un résultat de 37 145.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
BERTO PAYS DE LOIRE est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont 2BIS QU FRANCOIS MITTERRAND 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 0240410200 aux horaires suivants : 9h à 12h/13h à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr
TVA intracommunautaire
Si BERTO PAYS DE LOIRE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR34429927643
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BERTO PAYS DE LOIRE de part son activité de 49.41C ( Location de camions avec chauffeur) sont :
- 00016 : Transports routiers (95.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- @2c entreprises
- @2c entreprises ;
- fidea - fpl nantes,
- groupe berto
- kpmg audit sud-est
- kpmg audit sud-est ;
- lovefrance représenté par
- m. neirizi hervé hamid né(e) le 01/12/1959 à teheran (iran) nationalité : française demeurant : 16 rue du clos l'evêque 28000 chartres,
- perazzo, bruno
Les modifications survenues dans l'administration de la société BERTO PAYS DE LOIRE
- 2010-03-24 : Président de la société : LOVEFRANCE, représenté par M NEIRIZI Hervé Hamid Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA - FPL NANTES Commissaire aux comptes suppléant : ALLAIN-DUPRE Didier
- 2010-05-12 : Président de la société : LOVEFRANCE, représenté par M NEIRIZI Hervé Hamid Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA - FPL NANTES Commissaire aux comptes suppléant : ALLAIN-DUPRE Didier
- 2010-10-31 : Président de la société : LOVEFRANCE, représenté par M NEIRIZI Hervé Hamid Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA - FPL NANTES Commissaire aux comptes suppléant : ALLAIN-DUPRE Didier
- 2012-11-13 : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDEA - FPL NANTES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD-EST
- 2015-09-15 : Président partant : LOVEFRANCE représenté par --- Représentant permanent : M. NEIRIZI Hervé Hamid Né(e) le 01/12/1959 à TEHERAN (IRAN) Nationalité : Française Demeurant : 16 rue du Clos l'Evêque 28000 Chartres, nomination du Président : GROUPE BERTO
- 2019-02-27 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT SUD-EST ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : @2C ENTREPRISES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : @2C ENTREPRISES ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Perazzo, Bruno
Les autres mandats des administrateurs
- @2c entreprises :
- 2020-12-22 : DELTA DEVELOPPEMENT DURABLE (507961597)
- 2020-10-23 : ALTI-LOC (488578493)
- 2020-10-20 : S.A.T.E (822045415)
- 2020-10-20 : HOLDING BAGUE (807928775)
- 2019-10-22 : CASARIL (775677388)
- 2017-11-02 : JAC (832874861)
- fidea - fpl nantes, :
- 2013-03-17 : LOIRE OCEAN MANUTENTION (487080376)
- 2012-06-24 : TIMELIVING (487653693)
- groupe berto :
- 2019-10-22 : CASARIL (775677388)
- 2019-07-02 : TDS LOCATION (802316406)
- 2019-03-21 : LOCA OUEST TRANSPORTS (315348128)
- kpmg audit sud-est :
- 2021-02-02 : HC (499752293)
- 2020-12-15 : MOTEURS - MARINE - MEDITERRANEE (313447443)
- 2020-12-11 : HOLDING J.A.S.P. 1 (447811506)
- 2020-12-03 : GSF AIRPORT (489652412)
- 2020-11-29 : PENARANDA INFORMATIQUE (332575349)
- 2020-11-10 : PAVIDIS (394860498)
- 2020-10-31 : SOCIETE D'ETANCHEITE ET DE DISTRIBUTION (342820057)
- 2020-10-20 : HAPI (792178980)
- 2020-10-16 : ADVINI (896520038)
- 2020-10-02 : SOCIETE LUCAS ET DEGAND (338080203)
- 2020-09-22 : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE L'ABATTOIR DE ROANNE (S.E.M.A.R.) (419978150)
- 2020-09-08 : GENERATION 5 (348080813)
- 2020-08-18 : QUALTERA (521089441)
- 2020-07-30 : SODIVAL-SOCIETE DE DIVERTISSEMENTS ET ARTICLES DE LOISIRS (415176684)
- 2020-07-28 : S A T R A (325995413)
- 2020-07-15 : CID PLASTIQUES (351435011)
- 2020-05-22 : CIS PROMOTION (391539046)
- 2020-03-19 : HORUS PHARMA (445317043)
- 2020-02-29 : SOCIETE BRISTOL (057813727)
- 2020-02-26 : ROBBY SPORT (712014505)
- kpmg audit sud-est ; :
- 2018-06-06 : NCB CAPITAL (482055910)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BERTO PAYS DE LOIRE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BERTO PAYS DE LOIRE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 429927643 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-03-08 : mercredi 08 mars 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 49.41C : Location de camions avec chauffeur |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports terrestres et transport par conduites |
Division | Transports routiers de fret et services de déménagement |
Activite | Location de camions avec chauffeur |
Synonyme | location de camions, location de camion avec chauffeur, société de transport routier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BERTO PAYS DE LOIRE- CO
2019 | 3 460 871.00 | 3 398 983.00 |
2018 | 61 888.00 |
2019 | 39 000.00 |
2018 |
2019 | 30 548.00 |
2018 |
2019 | 3 398 983.00 |
2018 |
2019 | 9 811 406.00 | 9 811 406.00 |
2018 |
2019 | 37 145.00 |
2018 |
2019 | 30 548.00 |
2018 |
2019 | 2 183 707.00 | |
2018 | 2 045 268.00 | 138 439.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BERTO PAYS DE LOIRE- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 17 septembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 24 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100058 publié le 24/03/2010Annonce n° 377 N° RCS : 429927643 - Dénomination : LVF 18 acquisition et gestion de valeurs mobilières, pri- se de participation dans toutes sociétés, gestion comptable et prestations administratives pour le compte desdites sociétés. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 39000.00 EUR - Administration : Président de la société : LOVEFRANCE, représenté par M NEIRIZI Hervé Hamid Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA - FPL NANTES Commissaire aux comptes suppléant : ALLAIN-DUPRE Didier - Modification : changement de président dans une société par actions simplifié
- mercredi 12 mai 2010: Modification
Bodacc B n°20100092 publié le 12/05/2010Annonce n° 506 N° RCS : 429927643 - Dénomination : BERTO PAYS DE LOIRE acquisition et gestion de valeurs mobilières, prise de participation dans toutes sociétés, gestion comptable et prestations administratives pour le compte desdites sociétés. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 39000.00 EUR - Administration : Président de la société : LOVEFRANCE, représenté par M NEIRIZI Hervé Hamid Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA - FPL NANTES Commissaire aux comptes suppléant : ALLAIN-DUPRE Didier - Modification : Changement de dénomination sociale
- dimanche 31 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100212 publié le 31/10/2010Annonce n° 698 N° RCS : 429927643 - Dénomination : BERTO PAYS DE LOIRE Transport public routier de marchandises et/ou de location de véhicules industriels avec conducteur Location de tous matériels de transport, ainsi que de leur accessoires et la mise à disposition du personnel nécessaire à l'utilisation de ces matériels, l'organisation et le développement des services logistiques de location de tout matériel de transport, tous déménagements, avec ou sans personnel, de marchandises ou de voyageurs par terre, mer, air. Acquisition et gestion de valeurs mobilières, prise de participation dans toutes sociétés, gestion comptable et prestations administratives pour le compte desdites sociétés. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 39000.00 EUR - Administration : Président de la société : LOVEFRANCE, représenté par M NEIRIZI Hervé Hamid Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA - FPL NANTES Commissaire aux comptes suppléant : ALLAIN-DUPRE Didier - Modification : Adjonction d'activité et changement de gérant
- mardi 21 décembre 2010: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 02 octobre 2012: Depot des comptes
- mardi 13 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120219 publié le 13/11/2012Annonce n° 887 N° RCS : 429927643 - Dénomination : BERTO PAYS DE LOIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 39000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDEA - FPL NANTES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD-EST - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 08 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130173 publié le 08/09/2013Annonce n° 257 N° RCS : 429927643 - Dénomination : BERTO PAYS DE LOIRE Transport public routier de marchandises et/ou de location de véhicules industriels avec conducteur Location de tous matériels de transport, ainsi que de leur accessoires et la mise à disposition du personnel nécessaire à l'utilisation de ces matériels, l'organisation et le développement des services logistiques de location de tout matériel de transport, tous déménagements, avec ou sans personnel, de marchandises ou de voyageurs par terre, mer, air. Acquisition et gestion de valeurs mobilières, prise de participation dans toutes sociétés, gestion comptable et prestations administratives pour le compte Desdites sociétés. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 39000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
- mercredi 20 novembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 09 janvier 2015: Depot des comptes
- mardi 15 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150176 publié le 15/09/2015Annonce n° 313 N° RCS : 429927643 - Dénomination : BERTO PAYS DE LOIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 39000 EUR - Administration : Président partant : LOVEFRANCE représenté par --- Représentant permanent : M. NEIRIZI Hervé Hamid Né(e) le 01/12/1959 à TEHERAN (IRAN) Nationalité : Française Demeurant : 16 rue du Clos l'Evêque 28000 Chartres, nomination du Président : GROUPE BERTO - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 19 novembre 2015: Depot des comptes
- lundi 03 octobre 2016: Depot des comptes
- vendredi 09 mars 2018: Depot des comptes
- vendredi 19 octobre 2018: Depot des comptes
- mercredi 27 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190041 publié le 27/02/2019Annonce n° 783 N° RCS : 429927643 - Dénomination : BERTO PAYS DE LOIRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 39000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT SUD-EST ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : @2C ENTREPRISES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : @2C ENTREPRISES ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Perazzo, Bruno - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 27 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BERTO PAYS DE LOIRE- samedi 15 juin 2013 : Fermé
RTE DE VANNES 44800 SAINT-HERBLAIN - samedi 15 juin 2013 : Ouvert
10 RUE DE MILAN 44470 THOUARE-SUR-LOIRE - mardi 17 juillet 2018 : Ouvert
RUE DES BREGNOLLES ZAE DE LA GARE 2 85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BERTO PAYS DE LOIRE- COSSOU CLAUDE : QUAI VATABLE 97229 LES TROIS-ILETS
- ORTH CLAUDE : 53 RUE JEAN JAURES 45230 CHATILLON-COLIGNY
- BIOSPOT LOGISTIQUE : 3 RUE DU PT. BOCAGE - VENDEOPOLE LA 85140 ESSARTS EN BOCAGE
- COMTE JEAN-YVES : 2 RUE DU BAS DU VILLAGE 39300 MONNET-LA-VILLE
- EASY BENNES : 24 ALL DE LISBONNE 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- GRIMAND DUFOUR : 563 CHE DE LA SEREINE 01700 BEYNOST
- GT RHONE-ALPES : 66 QUAI FRANCAIS 33530 BASSENS
- HTL : 310 CHE DE SAINT PAUL 83260 LA CRAU
- SA IMMOBILIERE VECATEL : RUE DE LA FORGE 25700 VALENTIGNEY
- SARL T.P. MAT : LES CARRIERES 18000 BOURGES
- T.D.E. (TRANSPORTS DANIEL EONNET) : ZA DU BARDEFF 56500 MOREAC
- TRANSPORT DE PROVENCE : 36 RTE DE NICE 06740 CHATEAUNEUF-GRASSE
- TRANSPORT PHILEAS : 13 RUE SAMUEL TREUTHARD 97450 SAINT-LOUIS
- TRANSPORTS CARDOSO : 35 RUE DES MESSIERS 95100 ARGENTEUIL
- TRANSPORTS NAVAL : 17 RUE GEORGES GUYNEMER 33290 BLANQUEFORT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BERTO PAYS DE LOIRE- BILLAUDEAU LAETITIA : 3 RUE DE L ERDRE 44470 CARQUEFOU
- BOUSSARD JEAN YVES : L EBEAUPIN 44470 CARQUEFOU
- CHERFAOUI AMINA : 18 RUE DES HALLES 44470 CARQUEFOU
- JAGU FRANCOISE : 5 RUE AGENA 44470 CARQUEFOU
- ROUDIER JEAN : 95 RUE F R DE CHATEAUBRIAND 44470 CARQUEFOU
- TRUSSON PIERRE : LE HOUSSEAU 44470 CARQUEFOU
- ARMOR CONCEPT : 9 RUE LA VERDIERE 44470 MAUVES-SUR-LOIRE
- CABINET VINCENT-GENOD : 15 AV DU PROFESSEUR JEAN ROUXEL 44470 CARQUEFOU
- CHEZ JEROME ET LAURA : 4 RUE DE LA MAIRIE 44470 MAUVES-SUR-LOIRE
- LA TANNERIE : 9 PL DE LA REPUBLIQUE 44470 THOUARE-SUR-LOIRE
- MACKCONCEPT : 3 RUE CLAUDE CHAPPE 44470 CARQUEFOU
- SB : 10 AV DE NANTES 44470 CARQUEFOU
- SCI AUBERRI : 27 RUE VIVALDI 44470 THOUARE-SUR-LOIRE
- SIMON : 8 RUE DU CHEVALIER MAILLARD 44470 CARQUEFOU
- U.C.A.C COMMERCANTS ARTISANS CARQUEFOU : RUE DE L HOTEL DE VILLE 44470 CARQUEFOU
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BERTO PAYS DE LOIRERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives