OREVE
Présentation générale de OREVE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société OREVE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société OREVE est situé au 20 BD CHAMBLAIN 77000 MELUN
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 21 mars 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 429947344 au greffe de MELUN
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.76Z ( Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.76Z (Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de détail d'engrais et de produits phytosanitaires
- - le commerce de détail de fleurs, en pots ou coupées et compositions florales, de plantes et de graines
- - le commerce de détail de plants, arbres et arbustes
Chiffre d’affaire
OREVE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
OREVE est du ressort du greffe de MELUN dont les coordonnées postales sont 2 AV DU GENERAL LECLERC 77000 MELUN
Le greffe peut être appelé au 0164798400 aux horaires suivants : 8h30-12h00 / 13h30-16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr
TVA intracommunautaire
Si OREVE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR64429947344
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à OREVE de part son activité de 47.76Z ( Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé) sont :
- 01978 : Fleuristes et animaux familiers (44.6% des salariés)
- 01760 : Jardineries Graineteries (40.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (14.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- rodrigues katia cécile gabrielle
Les modifications survenues dans l'administration de la société OREVE
- 2008-06-10 : Gérant : LAMBERT Katia cécile gabrielle
- 2013-04-17 : Gérant Président : LAMBERT Katia Cécile Gabrielle modification le 09 Avril 2013
- 2019-07-05 : Président : RODRIGUES Katia cécile gabrielle
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société OREVE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | OREVE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 429947344 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-03-21 : mardi 21 mars 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 47.76Z : Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé |
Synonyme | fleuriste, pépiniériste, animalerie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de OREVEIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société OREVE- mardi 03 juin 2008: Depot des comptes
- mardi 10 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080099 publié le 10/06/2008Annonce n° 1718 N° RCS : 429947344 - Dénomination : OREVE Vente de fleurs, cadeaux funeraires, aménagement espaces verts, terrasse, plantes, décoration florales. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant : LAMBERT Katia cécile gabrielle - Modification : Changement de gérant
- mercredi 24 juin 2009: Depot des comptes
- lundi 19 juillet 2010: Depot des comptes
- mercredi 11 mai 2011: Depot des comptes
- mardi 29 mai 2012: Depot des comptes
- mercredi 17 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130075 publié le 17/04/2013Annonce n° 2943 N° RCS : 429947344 - Dénomination : OREVE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Gérant Président : LAMBERT Katia Cécile Gabrielle modification le 09 Avril 2013 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- jeudi 27 juin 2013: Depot des comptes
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- samedi 11 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 29 juin 2016: Depot des comptes
- samedi 05 août 2017: Depot des comptes
- mardi 26 juin 2018: Depot des comptes
- vendredi 05 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190128 publié le 05/07/2019Annonce n° 1364 N° RCS : 429947344 - Dénomination : OREVE Vente de fleurs, cadeaux funeraires, aménagement espaces verts, terrasse, plantes, décoration florales. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : RODRIGUES Katia cécile gabrielle - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mercredi 10 juillet 2019: Depot des comptes
- mardi 15 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société OREVE- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
20 BD CHAMBLAIN 77000 MELUN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société OREVE- CHOISY ODILE : 59 RUE NATIONALE 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
- MOSSE JANY : 3 PL SUZANNE DE VILLENEUVE 06370 MOUANS-SARTOUX
- ROULAND SUZY : 9 RUE DE LA FAUVETTE 57570 BOUST
- SALGUES CHRISTELLE : 8 TOUR DE VILLE 46160 CAJARC
- FLEURS DU PARADIS : 81 BD DE STRASBOURG 75010 PARIS 10
- GROOM ATTITUDE : 445 RUE LOUIS ARMAND 73420 MERY
- INTEMPOR'L : 26 RUE DE RIVERON 17520 ARCHIAC
- JL FLORAISON : 23 AV JEAN MOULIN 69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE
- LE JARDIN D'ELODIE SARL : 97 RUE COMMANDANT CHARCOT 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
- METAIS FLEURS : 15 RUE GAMBETTA 36200 ARGENTON-SUR-CREUSE
- NALY FLEURS : 12 PL GEORGES TAINTURIER 60940 CINQUEUX
- PERRIN FLEURS : 3 AV DE PARIS 91530 SERMAISE
- ROSE DES BOIS : 8 RUE DE GERARDMER 88600 BRUYERES
- SARL M.S.CAPUCINE : RUE DE L'ANCIEN PORT 76370 MARTIN-EGLISE
- SAS PAWELAK : 30 PL FRANCOIS MITTERRAND 38200 VIENNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société OREVE- FRANCONET CHRISTIAN : 18 RUE D ESTIENNE D ORVES 77000 MELUN
- HATTA KAFOTA ERIC : 4 ALL BOSSUET 77000 MELUN
- IBRAHIM AWAD ALNOUR : 6 PL ALBERT GORGE 77000 MELUN
- MIRANDA MARIO : 11 RUE DES JUIFS 77000 LIVRY-SUR-SEINE
- AM SERVICE : 4 SQ DE BEAUREGARD 77000 MELUN
- AMBROISE : 2 RUE ST AMBROISE 77000 MELUN
- APE EVEIL ET MOI ECOLE MONTESSORI : 16 RUE SAINT LOUIS 77000 MELUN
- CIEL OUVERT : 5 RUE JOACHIM DU BELLAY 77000 MELUN
- CLUB SPORT LOISIRS GENDARMERIE MELUN : AV DU 13EME DRAGONS 77000 MELUN
- GROUPE SPORT CREDIT LYONN CTRE TRAITE ME : 15 RUE DE VAUX 77000 MELUN
- MELUN IMMOBILIER : 7 AV GALLIENI 77000 MELUN
- PHARMACIE KOL : 1 SQ BLAISE PASCAL 77000 MELUN
- PREFECTURE DE SEINE ET MARNE : 12 RUE DES SAINTS PERES 77000 MELUN
- SCI CF DAJOT : 1 RUE TROYON 77000 LA ROCHETTE
- SEB SOLS SARL : 97 ALL DU LAC 77000 VAUX-LE-PENIL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société OREVERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives