FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS
Présentation générale de FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS est situé au 32 AV HOCHE 75008 PARIS 8
C'est une grande entreprise qui a été crée le vendredi 24 mars 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 430010934 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 1 427 475,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -158 518.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR35430010934
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [15 41] colombani, georges
- berehouc, pierre
- berehouc, pierre ; nomination de l'
- brard, robert
- brard, robert ; nomination de l'
- buxeraud, michel, nomination de l'
- colin, thierry
- colombani, georges ;
- de carbonnieres, marc-antoine
- de carbonnieres, marc-antoine ; nomination de l'
- lagarde, maxime, nomination de l'
- lallemand,
- moluschi, alain
- rougier, jean luc, modification du
- van-eeckhout, arnauld
- vanlerberghe, gilles
- vanlerberghe, gilles ; nomination de l'
Les modifications survenues dans l'administration de la société FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS
- 2008-08-05 : Administrateur partant : Lagarde, Maxime, nomination de l'Administrateur : De Carbonnieres, Marc-Antoine
- 2009-06-26 : modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS.
- 2012-06-07 : Administrateur partant : Buxeraud, Michel, nomination de l'Administrateur : Berehouc, Pierre
- 2015-06-18 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Rougier, Jean Luc, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Colombani, Georges
- 2018-06-06 : Administrateur partant : Berehouc, Pierre ; nomination de l'Administrateur : Brard, Robert ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Colin, Thierry
- 2019-08-08 : Administrateur partant : Brard, Robert ; nomination de l'Administrateur : Vanlerberghe, Gilles
- 2020-07-22 : Administrateur partant : De Carbonnieres, Marc-Antoine ; nomination de l'Administrateur : Van-Eeckhout, Arnauld
- 2020-11-19 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Colombani, Georges ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Moluschi, Alain ; Administrateur partant : Vanlerberghe, Gilles ; nomination de l'Administrateur : Lallemand, nom d'usage : Victor, Juliette
- 2021-05-16 : Administrateur partant : Van-Eeckhout, Arnauld ; nomination de l'Administrateur : Gareche, Boudjemaa
Les autres mandats des administrateurs
- berehouc, pierre ; nomination de l' :
- 2018-06-06 : SOGEBY (480917558)
- 2018-06-06 : FINANCIERE DU ROND POINT (422656884)
- 2018-06-06 : FINANCIERE DES CHENES VERTS (439852385)
- brard, robert :
- 2018-06-06 : SOGEBY (480917558)
- 2015-06-18 : FINANCIERE DES QUATRE SAISONS (430031062)
- 2012-06-21 : FINANCIERE DU BOIS (422656835)
- 2012-06-07 : FINANCIERE DES CHENES VERTS (439852385)
- brard, robert ; nomination de l' :
- 2019-07-31 : SOGEBY (480917558)
- 2019-07-31 : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION (332888916)
- 2019-07-31 : FINANCIERE DES CHENES VERTS (439852385)
- buxeraud, michel, nomination de l' :
- 2012-06-07 : FINANCIERE DES CHENES VERTS (439852385)
- colin, thierry :
- 2020-07-31 : LAGARDERE SCA (320366446)
- 2020-07-21 : LAGARDERE MEDIA (402345128)
- 2020-06-25 : AUDIOLIB (499165694)
- 2020-06-11 : BYGESTION 2 (801044801)
- 2020-01-17 : MEDIA SQUARE (753186337)
- 2019-09-22 : LOGISTIS (502888845)
- 2019-08-18 : EUROPE 1 IMMOBILIER (622009959)
- 2019-08-01 : FINANCIERE DES BOIS VERTS (439857343)
- 2019-07-31 : FINANCIERE DES CHENES VERTS (439852385)
- 2019-07-21 : BYGESTION (499282283)
- 2019-07-03 : LocalSolver (499282143)
- 2019-05-02 : RAGEOT EDITEUR (572022978)
- 2018-08-16 : CALMANN LEVY (572082279)
- 2018-06-12 : MNC (345078927)
- 2018-06-06 : BYINVEST (751206285)
- 2017-06-21 : PROLIVRE (788242501)
- 2017-06-14 : EVESA (531799161)
- 2016-08-26 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DISTRIPOLE CLESUD (432455384)
- 2016-08-24 : ENTREPOTS PORTE LES VALENCE II (453571572)
- 2016-08-24 : ENTREPOTS BONNEUIL EN FRANCE II (449091537)
- de carbonnieres, marc-antoine ; nomination de l' :
- 2020-07-22 : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION (332888916)
- lagarde, maxime, nomination de l' :
- 2008-08-06 : FINANCIERE DU BOIS (422656835)
- 2008-08-03 : SOGEBY (480917558)
- moluschi, alain :
- 2020-12-17 : SOFIBY (481015030)
- 2020-12-11 : TRANSPORT AIR (538314816)
- 2020-12-08 : FINANCIERE DES BOIS VERTS (439857343)
- 2020-12-08 : AIRBY (442536264)
- 2020-11-25 : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION (332888916)
- van-eeckhout, arnauld :
- 2020-07-26 : FINANCIERE DES CHENES VERTS (439852385)
- 2020-07-22 : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION (332888916)
- 2019-10-20 : COLAS (552025314)
- vanlerberghe, gilles :
- 2019-07-31 : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION (332888916)
- 2019-07-31 : FINANCIERE DES CHENES VERTS (439852385)
- 2019-07-31 : SOGEBY (480917558)
- 2019-06-16 : FINANCIERE DU ROND POINT (422656884)
- 2015-08-27 : LAFARGE SLOVENIA (402748933)
- 2015-08-26 : LAFARGE BFC INVESTMENTS FRANCE (LBFCIF) (450158803)
- 2015-08-25 : Pakistan Cement Holding (808601934)
- vanlerberghe, gilles ; nomination de l' :
- 2020-11-29 : SOGEBY (480917558)
- 2020-11-25 : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION (332888916)
- 2020-11-19 : FINANCIERE DU ROND POINT (422656884)
- 2020-11-19 : FINANCIERE DES CHENES VERTS (439852385)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 430010934 00023 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 2000-03-24 : vendredi 24 mars 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS- CO
2020 | 4 786 273.00 | 936 295.00 |
2019 | 3 849 978.00 | 1 094 025.00 |
2020 | 1 427 475.00 |
2019 | 1 427 475.00 |
2020 | -158 518.00 |
2019 | -32 079.00 |
2020 | 936 295.00 |
2019 | 1 094 025.00 |
2020 | -158 518.00 |
2019 | -32 079.00 |
2020 | -158 518.00 |
2019 | -32 079.00 |
2020 | 4 124.00 |
2019 | 4 124.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS- jeudi 05 juin 2008: Depot des comptes
- mardi 05 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080137 publié le 05/08/2008Annonce n° 1340 N° RCS : 430010934 - Dénomination : FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS L'achat la gestion la vente de tous titres ou droits sociaux et d'une manière générale toutes opérations financières commerciales industrielles mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social - forme juridique : Société anonyme - capital : 37500 EUR - Administration : Administrateur partant : Lagarde, Maxime, nomination de l'Administrateur : De Carbonnieres, Marc-Antoine - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 26 juin 2009: Modification
Bodacc B n°20090121 publié le 26/06/2009Annonce n° 1636 N° RCS : 430010934 - Dénomination : FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS L'achat la gestion la vente de tous titres ou droits sociaux et d'une manière générale toutes opérations financières commerciales industrielles mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social - forme juridique : Société anonyme - capital : 37500 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 24 juillet 2009: Depot des comptes
- lundi 14 juin 2010: Depot des comptes
- vendredi 10 juin 2011: Depot des comptes
- mercredi 22 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120037 publié le 22/02/2012Annonce n° 2111 N° RCS : 430010934 - Dénomination : FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS - forme juridique : Société anonyme - capital : 1427475 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 07 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120108 publié le 07/06/2012Annonce n° 1101 N° RCS : 430010934 - Dénomination : FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS - forme juridique : Société anonyme - capital : 1427475 EUR - Administration : Administrateur partant : Buxeraud, Michel, nomination de l'Administrateur : Berehouc, Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- lundi 17 juin 2013: Depot des comptes
- vendredi 20 juin 2014: Depot des comptes
- jeudi 18 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150115 publié le 18/06/2015Annonce n° 801 N° RCS : 430010934 - Dénomination : FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS - forme juridique : Société anonyme - capital : 1427475 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Rougier, Jean Luc, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Colombani, Georges - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 22 juin 2015: Depot des comptes
- mercredi 06 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 13 juillet 2017: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 06 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180106 publié le 06/06/2018Annonce n° 2855 N° RCS : 430010934 - Dénomination : FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS - forme juridique : Société anonyme - capital : 1427475 EUR - Administration : Administrateur partant : Berehouc, Pierre ; nomination de l'Administrateur : Brard, Robert ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Colin, Thierry - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 04 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 08 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190152 publié le 08/08/2019Annonce n° 3090 N° RCS : 430010934 - Dénomination : FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS - forme juridique : Société anonyme - capital : 1427475 EUR - Administration : Administrateur partant : Brard, Robert ; nomination de l'Administrateur : Vanlerberghe, Gilles - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 22 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200140 publié le 22/07/2020Annonce n° 914 N° RCS : 430010934 - Dénomination : FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS - forme juridique : Société anonyme - capital : 1427475 EUR - Administration : Administrateur partant : De Carbonnieres, Marc-Antoine ; nomination de l'Administrateur : Van-Eeckhout, Arnauld - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 19 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200225 publié le 19/11/2020Annonce n° 3376 N° RCS : 430010934 - Dénomination : FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS - forme juridique : Société anonyme - capital : 1427475 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Colombani, Georges ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Moluschi, Alain ; Administrateur partant : Vanlerberghe, Gilles ; nomination de l'Administrateur : Lallemand, nom d'usage : Victor, Juliette - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 16 mai 2021: Modification
Bodacc B n°20210095 publié le 16/05/2021Annonce n° 2515 N° RCS : 430010934 - Dénomination : FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS - forme juridique : Société anonyme - capital : 1427475 EUR - Administration : Administrateur partant : Van-Eeckhout, Arnauld ; nomination de l'Administrateur : Gareche, Boudjemaa - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 19 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS- samedi 01 juillet 2006 : Fermé
1 AV EUGENE FREYSSINET 78280 GUYANCOURT - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
32 AV HOCHE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS- ALCYONE : 25 RUE PIERRE GUERIN 75016 PARIS 16
- ALTEISS : 4 RUE ALEXANDRE DUMAS 75011 PARIS 11
- FLOMA : 14 RUE ERNEST RENAN 83500 LA SEYNE-SUR-MER
- GIL -INVEST : 5 RUE RECAMIER 75007 PARIS 7
- HOLDING IKN : 1 RUE JULES FERRY 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
- JOHANNE DELEGLISE : 9 AV DE MENDIVIL 33120 ARCACHON
- MCB GESTION : 9 LE BOURG - LE LOCHEUR 14210 VAL D'ARRY
- QUARTZ : 29 AV DES SABLES 85500 LES HERBIERS
- SC ALPHONSE : 12 PL ST CORENTIN 29000 QUIMPER
- SCP 2J NADAL : 12 RUE DES CIGOGNES 66700 ARGELES-SUR-MER
- SDPE RANDHELI : 12 RUE DE TURIN 75008 PARIS 8
- SMARTER : LIEU DIT VILLENEUVE SAINT-SYLVAI 49480 VERRIERES-EN-ANJOU
- SOCIETE CIVILE DE PORTEFEUILLE STOFATI : LA VIGNA 20167 AFA
- TOROC : 159 CHE DE BASSAC 34270 SAINT-JEAN-DE-CUCULLES
- VFP PATRIMOINE : 8 RUE DU DOCTEUR FAILLE 62119 DOURGES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FINANCIERE DE L'OREE DU BOIS- MILEWSKI ALAIN : 15 RUE DE MARIGNAN 75008 PARIS 8
- TELMAT SAID : 31 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- VINAYAGAMOORTHY MEENUKA : 10 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- 157FAUBOURG : 157 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- AARPI LCG AVOCATS : 62 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- ABDENTAL : 14 RUE DE BUCAREST 75008 PARIS 8
- AMC CONSULTING : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- CAELIMMO : 1 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- JBJ : 12 RPT CHAMPS ELYSEES M DASSAULT 75008 PARIS 8
- KLEYVER : 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- LOUVRE VAUVILLIERS : 11 RUE D'ARTOIS 75008 PARIS 8
- SAS ECO BATI SERVICES : 27 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- SENMER : 26 RUE CAMBACERES 75008 PARIS 8
- SOC D EXPLOITATION DU DOMAINE DE LAIZE : 18 RUE DE LA PEPINIERE 75008 PARIS 8
- SOC IMMOBILIER COQ LOUVIERS : 3 RUE PAUL CEZANNE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FINANCIERE DE L'OREE DU BOISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives