KLIMA
Présentation générale de KLIMA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société KLIMA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société KLIMA est situé au 24 RUE DE SEINE 92700 COLOMBES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 mars 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 430212431 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 50 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.22B ( Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.22B (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation), les activités sont :
- - capteurs d'énergie solaire non électriques
- - chaudières, tours de refroidissement
- - conduites de distribution de vapeur
- - l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- - matériel et conduites de ventilation et de climatisation
- - systèmes de chauffage (à l'électricité, au gaz et au mazout)
Mais exclus
- - l'installation de chauffage électrique par plinthe chauffante (cf43.21A)
Chiffre d’affaire
KLIMA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 7 666 793.00 € pour un résultat de 205 311.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
KLIMA est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si KLIMA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR22430212431
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à KLIMA de part son activité de 43.22B ( Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (38.2% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (19.1% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (17.3% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (5.6% des salariés)
- 00998 : Exploitation d'équipements thermiques OETAM (4.6% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (4.5% des salariés)
- 01412 : Installation aéraulique frigorifique et thermique (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société KLIMA
- 2008-01-22 : Gérant : MAYRI Eric en fonction le 07 Avril 2000. Commissaire aux comptes titulaire : AUTIER Françoise en fonction le 07 Janvier 2008. Commissaire aux comptes suppléant : PRIME Pascal en fonction le 07 Janvier 2008.
- 2008-02-01 : Président : MAYRI Eric modification le 29 Janvier 2008. Commissaire aux comptes titulaire : AUTIER Françoise en fonction le 07 Janvier 2008. Commissaire aux comptes suppléant : PRIME Pascal en fonction le 07 Janvier 2008.
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société KLIMA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | KLIMA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 430212431 00042 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-03-01 : mercredi 01 mars 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 43.22B : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation |
Activite | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
Synonyme | installateur d'équipement thermique, chauffagiste, installateur de chauffage, installateur de climatisation, monteur en installations thermiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de KLIMA- CO
2019 | 3 758 115.00 | 3 184 845.00 |
2018 | 573 270.00 | 3 564 858.00 |
2019 | 50 000.00 |
2018 | 50 000.00 |
2019 | 141 385.00 |
2018 | 58 195.00 |
2019 | 3 184 845.00 |
2018 | 3 564 858.00 |
2019 | 7 666 793.00 | 7 666 793.00 |
2018 | 7 937 521.00 |
2019 | 205 311.00 |
2018 | 94 976.00 |
2019 | 141 385.00 |
2018 | 58 195.00 |
2019 | 2 042 753.00 | 119 917.00 |
2018 | 1 922 836.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société KLIMA- mardi 22 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080014 publié le 22/01/2008Annonce n° 1406 N° RCS : 430212431 - Dénomination : KLIMA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MAYRI Eric en fonction le 07 Avril 2000. Commissaire aux comptes titulaire : AUTIER Françoise en fonction le 07 Janvier 2008. Commissaire aux comptes suppléant : PRIME Pascal en fonction le 07 Janvier 2008. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 01 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080022 publié le 01/02/2008Annonce n° 3821 N° RCS : 430212431 - Dénomination : KLIMA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MAYRI Eric modification le 29 Janvier 2008. Commissaire aux comptes titulaire : AUTIER Françoise en fonction le 07 Janvier 2008. Commissaire aux comptes suppléant : PRIME Pascal en fonction le 07 Janvier 2008. - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de l'adresse du siège. Modification de l'adresse de l'établissement. Modification de représentant.
- vendredi 07 mars 2008: Depot des comptes
- jeudi 18 décembre 2008: Depot des comptes
- lundi 26 avril 2010: Depot des comptes
- lundi 04 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 12 septembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 25 octobre 2012: Depot des comptes
- mardi 28 janvier 2014: Depot des comptes
- lundi 25 août 2014: Depot des comptes
- samedi 11 juillet 2015: Depot des comptes
- lundi 25 juillet 2016: Depot des comptes
- mardi 25 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170140 publié le 25/07/2017Annonce n° 1549 N° RCS : 430212431 - Dénomination : KLIMA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- jeudi 10 août 2017: Depot des comptes
- mardi 12 février 2019: Depot des comptes
- mercredi 27 novembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 22 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société KLIMA- lundi 25 décembre 2000 : Fermé
68 AV FOCH 92250 LA GARENNE-COLOMBES - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
103 RUE DENIS PAPIN 92700 COLOMBES - lundi 29 mai 2017 : Fermé
75 RUE DES SAZIERES 92700 COLOMBES - lundi 29 mai 2017 : Ouvert
24 RUE DE SEINE 92700 COLOMBES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société KLIMA- BOURAS FABRICE : 5 RUE DU GOUVERNEMENT 57630 MARSAL
- FONTENELLE CHRISTOPHE : 1884 RTE DU TORRENCHIN 69170 AFFOUX
- KIRSCH JOSEF : IMM ZINKELTRAUSCH 57320 WALDWEISTROFF
- PREVOST ARNAUD : 26 RUE DE LA SARRE 57400 IMLING
- RAM PHILIPPE : 33 IMP MOUCOU MOUCOU 97310 KOUROU
- VAGNER JINDRICH : ROVENSKO 119
- AEOLIA : 89 RUE ROYALE 59800 LILLE
- AIRPRO TECH : 64 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- AMPAIR : 4 RUE JULES VERNE 57600 FORBACH
- ATALIAN INGENIERIE DES SERVICES : 111 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- CENTER CLIM : 22 GRAND RUE 13013 MARSEILLE 13
- CPENR : 1 RUE DU DR PIERRE FLEURY PAPILLON 69100 VILLEURBANNE
- GENIUS ENERGIES : 39 AV JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION 31100 TOULOUSE
- KLYMEO : 12 RUE DES BOUVREUILS 78130 LES MUREAUX
- SABOURAULT : 26 RUE DE L AN 2000 79340 FOMPERRON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société KLIMA- ACOSTA BRITO SAMEL : 123 BD DE VALMY 92700 COLOMBES
- DEBOUBA ADEL : 75 BD DE VALMY 92700 COLOMBES
- GIRAUDO DAMIEN : 16 AV DU BOIS 92700 COLOMBES
- KIENE FRANCOISE : 14 AV LAPY 92700 COLOMBES
- MARTINET PIERRE-EMMANUEL : 315 RUE DE BELLEVUE 92700 COLOMBES
- NDIAYE MAIMOUNA : 5 RUE DE LA LIBERTE 92700 COLOMBES
- NGARUKIYE DAVID : 53 RUE PIERRE CURIE 92700 COLOMBES
- PEROT MICHEL : 7 RUE VICTOR HUGO 92700 COLOMBES
- REMY LUCILE : 26 RUE JACQUES LOUIS BERNIER 92700 COLOMBES
- PCV : 60 RUE MOSLARD 92700 COLOMBES
- PRO SERD : 4 PAS DES HORTENSIAS 92700 COLOMBES
- QUALI-FORM : 18 RUE LAPLACE 92700 COLOMBES
- SCI LES 2 ANGES : 8 ALL ROBERT 92700 COLOMBES
- SCI PIDOUX : 6 AV GABRIEL 92700 COLOMBES
- TRIANON FINANCE : 4 RUE BELLENOT 92700 COLOMBES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société KLIMARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives