SRA ARCHITECTES
Présentation générale de SRA ARCHITECTES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SRA ARCHITECTES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SRA ARCHITECTES est situé au 26 AV DE PARIS 92320 CHATILLON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 13 avril 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 431230556 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 15 244,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 71.11Z ( Activités d'architecture)
L'activité déclarée au greffe est : Activités d'architecture
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 71.11Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- - conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- - l'urbanisme et l'architecture paysagère
- - la conception de projets architecturaux :
- - les activités de conseil en matière d'architecture
Mais exclus
- - la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- - la décoration intérieure (cf74.10Z)
- - les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- - les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
Chiffre d’affaire
SRA ARCHITECTES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 7 962 436.00 € pour un résultat de 1 163 438.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SRA ARCHITECTES est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si SRA ARCHITECTES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR61431230556
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SRA ARCHITECTES de part son activité de 71.11Z ( Activités d'architecture) sont :
- 02332 : Entreprises d'architecture (85.4% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (4.8% des salariés)
- 02666 : Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement (2.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- lohier hervé
- rouit jean
- saubot clémence
- sibiril jean-françois
Les modifications survenues dans l'administration de la société SRA ARCHITECTES
- 2016-02-18 : Gérant : ROUIT Jean modification le 30 Juillet 2007 Gérant : METGE Hervé en fonction le 05 Juin 2007 Commissaire aux comptes suppléant : SIBIRIL Jean-François en fonction le 11 Février 2016 Commissaire aux comptes titulaire : LOHIER Hervé en fonction le 11 Février 2016
- 2016-02-18 : Gérant : METGE Hervé en fonction le 05 Juin 2007 Commissaire aux comptes suppléant : SIBIRIL Jean-François en fonction le 11 Février 2016 Commissaire aux comptes titulaire : LOHIER Hervé en fonction le 11 Février 2016
- 2018-06-05 : Directeur général : METGE Hervé modification le 01 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : SIBIRIL Jean-François modification le 08 Mars 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : LOHIER Hervé en fonction le 11 Février 2016 ; Directeur général : SAUBOT Clémence en fonction le 01 Juin 2018 ; Président : ROUIT Jean en fonction le 01 Juin 2018
- 2020-05-27 : Président : ROUIT Jean ; Directeur général : SAUBOT Clémence ; Commissaire aux comptes titulaire : LOHIER Hervé ; Commissaire aux comptes suppléant : SIBIRIL Jean-François
Les autres mandats des administrateurs
- rouit jean :
- 1967-12-25 : ROUIT JEAN (387041882)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SRA ARCHITECTES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SRA ARCHITECTES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 431230556 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-04-13 : jeudi 13 avril 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 71.11Z : Activités d'architecture |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Division | Activités d'architecture et d'ingénierie |
Activite | Activités d'architecture |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SRA ARCHITECTES- CO
2020 | 6 627 722.00 | 6 061 831.00 |
2019 | 565 890.00 | 5 308 802.00 |
2020 | 15 244.00 |
2019 | 15 244.00 |
2020 | 947 802.00 |
2019 | 1 183 413.00 |
2020 | 6 061 831.00 |
2019 | 5 308 802.00 |
2020 | 7 962 436.00 |
2019 | 8 560 467.00 |
2020 | 1 163 438.00 |
2019 | 1 718 260.00 |
2020 | 947 802.00 |
2019 | 1 183 413.00 |
2020 | 3 124 453.00 | 564 278.00 |
2019 | 2 560 175.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SRA ARCHITECTES- mercredi 23 janvier 2008: Depot des comptes
- jeudi 16 avril 2009: Depot des comptes
- mardi 22 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 14 juin 2010: Depot des comptes
- lundi 05 décembre 2011: Depot des comptes
- lundi 23 avril 2012: Depot des comptes
- lundi 08 avril 2013: Depot des comptes
- mardi 22 avril 2014: Depot des comptes
- mardi 05 mai 2015: Depot des comptes
- jeudi 18 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160034 publié le 18/02/2016Annonce n° 1851 N° RCS : 431230556 - Dénomination : SRA ARCHITECTES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : ROUIT Jean modification le 30 Juillet 2007 Gérant : METGE Hervé en fonction le 05 Juin 2007 Commissaire aux comptes suppléant : SIBIRIL Jean-François en fonction le 11 Février 2016 Commissaire aux comptes titulaire : LOHIER Hervé en fonction le 11 Février 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 18 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160034 publié le 18/02/2016Annonce n° 1857 N° RCS : 431230556 - Dénomination : SRA ARCHITECTES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : METGE Hervé en fonction le 05 Juin 2007 Commissaire aux comptes suppléant : SIBIRIL Jean-François en fonction le 11 Février 2016 Commissaire aux comptes titulaire : LOHIER Hervé en fonction le 11 Février 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 06 mai 2016: Depot des comptes
- jeudi 11 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 08 mai 2018: Depot des comptes
- mardi 05 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180105 publié le 05/06/2018Annonce n° 2066 N° RCS : 431230556 - Dénomination : SRA ARCHITECTES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : METGE Hervé modification le 01 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : SIBIRIL Jean-François modification le 08 Mars 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : LOHIER Hervé en fonction le 11 Février 2016 ; Directeur général : SAUBOT Clémence en fonction le 01 Juin 2018 ; Président : ROUIT Jean en fonction le 01 Juin 2018 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant. Modification de l'adresse du siège.
- mercredi 27 mai 2020: Modification
Bodacc B n°20200101 publié le 27/05/2020Annonce n° 1162 N° RCS : 431230556 - Dénomination : SRA ARCHITECTES Architecture et urbanisme - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ROUIT Jean ; Directeur général : SAUBOT Clémence ; Commissaire aux comptes titulaire : LOHIER Hervé ; Commissaire aux comptes suppléant : SIBIRIL Jean-François - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 23 février 2021: Depot des comptes
- vendredi 26 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210040 publié le 26/02/2021Annonce n° 1771 N° RCS : 431230556 - Dénomination : SRA ARCHITECTES Architecture et urbanisme - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SRA ARCHITECTES- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
26 AV DE PARIS 92320 CHATILLON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SRA ARCHITECTES- ADRIAN HENRI : 3 RUE DU PLACOT 65420 IBOS
- BIOT PHILIPPE : 17 RUE VENDEMIAIRE 70000 VESOUL
- BOISSEAU JEAN-PIERRE : 7 RUE VICTOR CONSIDERANT 75014 PARIS 14
- BOUBAKER WALID : 1 RUE STE MARIE DES TERREAUX 69001 LYON 1ER
- BRAULT JEAN : 43 CLOS DES CASCADES 93160 NOISY-LE-GRAND
- CHABRAND NADINE MURIEL : 21 BD BOISSON 13004 MARSEILLE 4
- HURE ELISABETH : 14 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12
- JUBERTIE SEBASTIEN : LE BOURG 19150 LAGARDE-MARC-LA-TOUR
- MUNIER BEATRICE : QUAI BARBARIN 83890 BESSE-SUR-ISSOLE
- RUIZ HERRERO RICARDO : RUE ANDRE AMPERE 26700 PIERRELATTE
- VIGNIER GILLES : 5 RUE DE POUY 75013 PARIS 13
- AGENCE HOUZARD ARCHITECTES : 194 IMP BELAIR 97190 LE GOSIER
- MAISONS REVES : 164 RTE DE BISCHWILLER 67300 SCHILTIGHEIM
- STRADA ARCHITECTURE : 26 ALL JULES MILHAU 34000 MONTPELLIER
- ZEA : 38 CITE DUTREY 33300 BORDEAUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SRA ARCHITECTES- AUGIAS ANAIS : 20 AV DE LA DIVISION LECLERC 92320 CHATILLON
- COUVREUR CAROLINE : 70 AV DE VERDUN 92320 CHATILLON
- HEBERT MYRIAM : 5 CLOS DE LA MARQUISE 92320 CHATILLON
- KATENDE CEDRIC : 53 AV DE PARIS 92320 CHATILLON
- KHAWAJE YUSUF : 44 AV DE PARIS 92320 CHATILLON
- NOUNA AMELE : 4 ALL EDGAR BRANDT 92320 CHATILLON
- PETRE GERALDINE : 14 RUE DE FONTENAY 92320 CHATILLON
- E-LINEC : 7 AV AMELIE 92320 CHATILLON
- FEDERATION DES FORCES DE L'ORDRE DE LA SECURITE INTERIEUR ET DE LA DEFENSE FFSID : 3 RUE ANDRE GIDE 92320 CHATILLON
- HELLO WORLD : 67 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92320 CHATILLON
- ILRD : 9 BD DE LA LIBERTE 92320 CHATILLON
- INDIVISION GRILLET : 39 BD DE VANVES 92320 CHATILLON
- ISANNAT : 44 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92320 CHATILLON
- SCI DMLJYK : 78 AV DE PARIS 92320 CHATILLON
- SCI LA GENESTE FONCIERE : 13 RUE DESPORTES 92320 CHATILLON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SRA ARCHITECTESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives