XAVIER CARTRON SAS
Présentation générale de XAVIER CARTRON SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société XAVIER CARTRON SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société XAVIER CARTRON SAS est situé au 3 PAS KRACHER 75018 PARIS 18
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 15 juin 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 431863620 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 368 400,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 71.11Z ( Activités d'architecture)
L'activité déclarée au greffe est : Activités d'architecture
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 71.11Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- - conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- - l'urbanisme et l'architecture paysagère
- - la conception de projets architecturaux :
- - les activités de conseil en matière d'architecture
Mais exclus
- - la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- - la décoration intérieure (cf74.10Z)
- - les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- - les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
Chiffre d’affaire
XAVIER CARTRON SAS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 486 391.00 € pour un résultat de 803 276.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
XAVIER CARTRON SAS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si XAVIER CARTRON SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR90431863620
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à XAVIER CARTRON SAS de part son activité de 71.11Z ( Activités d'architecture) sont :
- 02332 : Entreprises d'architecture (85.4% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (4.8% des salariés)
- 02666 : Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement (2.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société XAVIER CARTRON SAS
- 2012-07-06 : Gérant : CARTRON Xavier en fonction le 16 Juin 2000 Commissaire aux comptes titulaire : BOMY Jean Pierre en fonction le 28 Juin 2012 Commissaire aux comptes suppléant : SOTES Jean en fonction le 28 Juin 2012
- 2013-12-31 : Gérant : CARTRON Xavier en fonction le 16 Juin 2000 Commissaire aux comptes titulaire : SOTES Jean modification le 20 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : B. H. CONSEILS en fonction le 20 Décembre 2013
- 2016-05-04 : Commissaire aux comptes titulaire : SOTES Jean modification le 20 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : B. H. CONSEILS en fonction le 20 Décembre 2013 Président : HOLDING CARTRON en fonction le 29 Avril 2016
- 2017-08-04 : nomination du Directeur général : INDIGO Dspp SAL (RCS Liban 1903303) représenté par Laham Kifah Adresse : Secteur Hamra, rue Jabre Doumit Immeuble Al Rayan 1er étage Beyrouth
- 2021-02-11 : Commissaire aux comptes suppléant partant : B.H. CONSEILS ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Bouanchaud, Nicolas
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société XAVIER CARTRON SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | XAVIER CARTRON SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 431863620 00057 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-06-15 : jeudi 15 juin 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 71.11Z : Activités d'architecture |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Division | Activités d'architecture et d'ingénierie |
Activite | Activités d'architecture |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de XAVIER CARTRON SAS- CO
2019 | 6 017 093.00 | 5 370 174.00 |
2018 | 646 919.00 | 4 753 576.00 |
2019 | 368 400.00 |
2018 | 368 400.00 |
2019 | 646 751.00 |
2018 | 1 270 560.00 |
2019 | 5 370 174.00 |
2018 | 4 753 576.00 |
2019 | 486 391.00 | 5 445 812.00 |
2018 | 4 959 421.00 | 4 423 630.00 |
2019 | 803 276.00 |
2018 | 1 444 891.00 |
2019 | 646 751.00 |
2018 | 1 270 560.00 |
2019 | 1 978 321.00 | 250 000.00 |
2018 | 1 728 321.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société XAVIER CARTRON SAS- dimanche 07 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 02 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 22 novembre 2010: Depot des comptes
- lundi 17 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 06 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120129 publié le 06/07/2012Annonce n° 1451 N° RCS : 431863620 - Dénomination : ARCHITECTURE D'INTERIEUR XAVIER CARTRON - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : CARTRON Xavier en fonction le 16 Juin 2000 Commissaire aux comptes titulaire : BOMY Jean Pierre en fonction le 28 Juin 2012 Commissaire aux comptes suppléant : SOTES Jean en fonction le 28 Juin 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 29 octobre 2012: Depot des comptes
- lundi 02 septembre 2013: Depot des comptes
- mardi 31 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130251 publié le 31/12/2013Annonce n° 1734 N° RCS : 431863620 - Dénomination : ARCHITECTURE D'INTERIEUR XAVIER CARTRON - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : CARTRON Xavier en fonction le 16 Juin 2000 Commissaire aux comptes titulaire : SOTES Jean modification le 20 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : B. H. CONSEILS en fonction le 20 Décembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 14 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140032 publié le 14/02/2014Annonce n° 2663 N° RCS : 431863620 - Dénomination : XAVIER CARTRON SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
- mardi 04 novembre 2014: Depot des comptes
- samedi 07 novembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 04 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160089 publié le 04/05/2016Annonce n° 1057 N° RCS : 431863620 - Dénomination : XAVIER CARTRON SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 350000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : SOTES Jean modification le 20 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : B. H. CONSEILS en fonction le 20 Décembre 2013 Président : HOLDING CARTRON en fonction le 29 Avril 2016 - Modification : Modification de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant..
- jeudi 12 mai 2016: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 14/10/2016N° RCS : 431863620 - Dénomination : XAVIER CARTRON SAS - Adresse : 3 passage Kracher 75018 Paris - Activité : L'étude au point de vue technique, économique et financier de tous projets nationaux ou internationaux de travaux de décoration et/ou d'agencement ou autres études et/ou réalisations relatives aux ensembles immobiliers. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 350000 EUR - Administration : Président : HOLDING CARTRON, Commissaire aux comptes titulaire : Sotes, Jean, Commissaire aux comptes suppléant : B.H. CONSEILS.
- vendredi 04 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170148 publié le 04/08/2017Annonce n° 2385 N° RCS : 431863620 - Dénomination : XAVIER CARTRON SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 368400 EUR - Administration : nomination du Directeur général : INDIGO Dspp SAL (RCS Liban 1903303) représenté par Laham Kifah Adresse : Secteur Hamra, rue Jabre Doumit Immeuble Al Rayan 1er étage Beyrouth - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation), l'administration et le représentant permanent
- vendredi 11 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 09 janvier 2019: Depot des comptes
- mercredi 30 octobre 2019: Depot des comptes
- jeudi 11 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210029 publié le 11/02/2021Annonce n° 3857 N° RCS : 431863620 - Dénomination : XAVIER CARTRON SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 368400 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : B.H. CONSEILS ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Bouanchaud, Nicolas - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société XAVIER CARTRON SAS- lundi 17 septembre 2001 : Fermé
12 BD DES MURIERS 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES - lundi 10 septembre 2007 : Fermé
8 RUE BRILLET 94130 NOGENT-SUR-MARNE - lundi 05 septembre 2016 : Fermé
216 RUE DES MOULINS 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS - dimanche 31 octobre 2010 : Fermé
46 RUE DE LAGNY 93100 MONTREUIL - lundi 05 septembre 2016 : Ouvert
3 PAS KRACHER 75018 PARIS 18
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société XAVIER CARTRON SAS- ADOUE JEAN : 4 RUE BAZILLAC 32000 AUCH
- DE VERBIZIER DUFAU THIERRY : RUE DE BUROS 64160 MORLAAS
- DEPIGNY FREDERIC : 21 RUE SAINT PIERRE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- DURAND VIRGINIE : 31 RUE DU PUITS 76310 SAINTE-ADRESSE
- HOUOT VERONIQUE : 14 AV JEAN JAURES 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
- ROSSINI STEPHANE : 40 AV LACASSAGNE 69003 LYON 3EME
- SOWA CHARLINE : 22 RUE REGNAUDIN 03000 MOULINS
- VERMEERSCH FELIX : 31 AV BRUNETIERE 75017 PARIS 17
- A 50-5 : 8 AV DES THEBAUDIERES 44800 SAINT-HERBLAIN
- ACTO ARCHITECTURE : 12 RUE FERDINAND BUISSON 44100 NANTES
- ALBA URBA : 42 RUE DU HOF 67580 LAUBACH
- ESPRIT URBAIN : 23 RUE VINCENT MORIS 92240 MALAKOFF
- G A R : 117 CHE DE MIMET 13015 MARSEILLE 15
- HOME DECO RENOV : 8 RUE DES FLEURS 95870 BEZONS
- SCP MICHAL TRUCHE : 4 RUE DU PLATRE 69001 LYON 1ER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société XAVIER CARTRON SAS- BRAHIMI RAYAN : 106 BD DE LA CHAPELLE 75018 PARIS 18
- GENEIX NADIA : 34 RUE DOUDEAUVILLE 75018 PARIS 18
- GILLET ARNAUD : 46 RUE DES POISSONNIERS 75018 PARIS 18
- LEONZI ANDY : 31 RUE LEPIC 75018 PARIS 18
- PLANTEY ROMAIN : 54 RUE DE LA CHAPELLE 75018 PARIS 18
- RIPART LIONEL : 12 RUE ANDRE BARSACQ 75018 PARIS 18
- SABELA LENA : 13 RUE STEPHENSON 75018 PARIS 18
- SUTEAU GAETAN : 44 RUE PHILIPPE DE GIRARD 75018 PARIS 18
- A. MANUGUERRA : 116 RUE DAMREMONT 75018 PARIS 18
- AFRIQUE ORAN TAXIPHONE : 34 RUE STEPHENSON 75018 PARIS 18
- CENTR ISRAELITE MONTMARTRE : 16 RUE LAMARCK 75018 PARIS 18
- FELDOU : 5 RUE ANDROUET 75018 PARIS 18
- JJR : 5 VLA MONTCALM 75018 PARIS 18
- MOBILIZEN : 23 RUE DE LA MOSKOVA 75018 PARIS 18
- SYND.COPR. VILLA POISSONNIERS 75018 PA : VLA POISSONNIERE 75018 PARIS 18
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société XAVIER CARTRON SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives