ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING
Présentation générale de ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING est situé au 1 TERRASSE BELLINI 92800 PUTEAUX
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 01 juin 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 431958313 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 598 934,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 61.10Z ( Télécommunications filaires)
L'activité déclarée au greffe est : Télécommunications filaires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 61.10Z (Télécommunications filaires), les activités sont :
- - les activités d'exploitation, d'entretien et d'accès à des installations de transmission de la voix, de données, de textes, de sons et d'images en utilisant une infrastructure de télécommunications filairesLes installations de transmission assurant c
- - l'exploitation et l'entretien des installations de commutation et de transmission permettant les communications de point à point par l'intermédiaire de lignes terrestres, de micro-ondes ou une combinaison de lignes terrestres et de liaisons satellite
- - l'exploitation de systèmes de câblodistribution (par exemple pour la transmission des données et des signaux de télévision)
- - la fourniture de communications par télégraphe et d'autres communications non vocales utilisant leur propre infrastructure
- - l'acquisition de l'accès et de la capacité réseau auprès des propriétaires et opérateurs de réseaux et la fourniture de services de télécommunications s'appuyant sur cette capacité, aux entreprises et aux ménages
Mais exclus
- - les revendeurs de services de télécommunications (cf61.90Z)
Chiffre d’affaire
ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 8 113 038.00 € pour un résultat de 10 771 217.00 € grace à 6 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR56431958313
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING de part son activité de 61.10Z ( Télécommunications filaires) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- doisy hervé
- elfassy david
- fremaux sylvain
Les modifications survenues dans l'administration de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING
- 2010-01-19 : Commissaire aux comptes titulaire : DOISY Herve Commissaire aux comptes suppléant : VAN LERENBERGHE Gilles Président : ELFASSY David en fonction le 06 Janvier 2010
- 2010-03-09 : Commissaire aux comptes titulaire : DOISY Herve Commissaire aux comptes suppléant : VAN LERENBERGHE Gilles Président : ELFASSY David en fonction le 06 Janvier 2010 Directeur général : BALLART Fabrice en fonction le 25 Février 2010
- 2012-05-15 : Commissaire aux comptes titulaire : DOISY Herve Commissaire aux comptes suppléant : VAN LERENBERGHE Gilles Président : ELFASSY David en fonction le 06 Janvier 2010
- 2019-12-15 : Président : ELFASSY David ; Commissaire aux comptes titulaire : DOISY Hervé ; Commissaire aux comptes suppléant : FREMAUX Sylvain
Les autres mandats des administrateurs
- elfassy david :
- 2018-11-10 : ELFASSY DAVID (843675802)
- 2016-03-22 : GIE FIBR'ALSACE (819253568)
- 2011-02-28 : SCI LILIAH (530389873)
- 2011-02-28 : SCI SCL (530387349)
- 1981-11-07 : ELFASSY DAVID (323074641)
- fremaux sylvain :
- 2020-12-03 : ALTITUDE FIBRE 21 (831500038)
- 2020-06-09 : Conseils et Audit Caennais (453699027)
- 2020-03-10 : EMERAUDE THD (829012731)
- 2019-12-11 : NET GRAND RODEZ (500048343)
- 2019-12-08 : VANNES AGGLO NUMERIQUE (790362057)
- 2019-12-06 : Doubs la fibre (797446283)
- 2018-12-11 : SCP de Médecins Radiothérapeutes GOMEZ-RANDRAINARIVELO-RADJI-MEZZAMI-MARQUE (401571187)
- 2018-01-05 : ORDOS (834247058)
- 2018-01-05 : BARA (834247124)
- 2017-11-23 : MANCHE FIBRE (814791554)
- 2017-08-24 : LA FIBRE 78 (831500467)
- 2017-08-08 : LOSANGE EXPLOITATION (831268156)
- 2017-07-02 : HAKU (830489100)
- 2017-05-17 : DURBAN FINANCES (752449074)
- 2017-04-21 : HIRA (829010255)
- 2017-02-22 : FUJI (827720137)
- 2017-02-02 : DIGITAL SECURITE (528405376)
- 2017-01-04 : SOBO (824603013)
- 2017-01-04 : SHIRA (824603864)
- 2016-12-23 : ERATO (824388383)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 431958313 00113 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2000-06-01 : jeudi 01 juin 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 61.10Z : Télécommunications filaires |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Télécommunications |
Division | Télécommunications filaires |
Activite | Télécommunications filaires |
Synonyme | opérateur téléphone, opérateur téléphonie, opérateur Internet, fournisseur d'accès, fournisseur d'accès Internet, câble TV, installateur câble, installateur réseau, installateur téléphone, installateur Internet |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING- CO
2020 | 294 245 676.00 | 274 047 082.00 |
2019 | 20 198 594.00 | 165 185 372.00 |
2020 | 7 598 934.00 |
2019 | 7 598 934.00 |
2020 | 54 972 676.00 |
2019 | 15 567 736.00 |
2020 | 274 047 082.00 |
2019 | 165 185 372.00 |
2020 | 8 113 038.00 | 8 113 038.00 |
2019 | 17 071 432.00 |
2020 | 10 771 217.00 |
2019 | 10 672 332.00 |
2020 | 54 972 676.00 |
2019 | 15 567 736.00 |
2020 | 152 193 775.00 | 17 788 415.00 |
2019 | 134 405 360.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING- mardi 15 janvier 2008: Vente
Bodacc A publié le 13/12/2007Annonce n° 365 N° RCS : 353861909 - Dénomination : SQLI 11 cours Valmy 92977 Paris la Défense Cedex un fonds de commerce de business intelligence (prestations de services en matière décisionnelle, formation en matière décisionnelle, négoce de logiciels Décisionnels. - forme juridique : Société anonyme - capital : 1518262.25 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : La loi - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Société Amphaz 11 Cours Valmy - Tour Pacific - 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- mercredi 16 janvier 2008: Vente
Bodacc A publié le 14/12/2007Annonce n° 487 N° RCS : 353861909 - Dénomination : SQLI 3 allée Lavoisier 59650 Villeneuve-d'Ascq business intelligence (prestations de services en matière décisionnelle, formation en matière décisionnelle, négoce de logiciels décisionnels) - forme juridique : S.A. - capital : 1518262.25 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : L'Indicateur des Flandres d'Hazebrouck - Opposition : validité : au fonds vendu // correspondance : au siège du cédant - Origine : Fonds secondaire acquis par achat au prix stipulé de 1 632 667 euros
- mercredi 23 janvier 2008: Vente
Bodacc A publié le 13/12/2007Annonce n° 126 N° RCS : 353861909 - Dénomination : SQLI 1 impasse Marcel Chalard Parc Technologique Basso Cambo 31100 Toulouse business intelligence (prestations de services en matière décisionnelle, formation en matière décisionnelle, négoce de logiciels décisionnels) - forme juridique : société anonyme à directoire et à conseil de surveillance - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : La Voix du Midi - Opposition : pour validité:1 impasse Marcel Chalard parc technologique basso cambo 31000 Toulouse;corresp.:AMPHAZ 11 cours valmy tour pacific - Origine : Fonds acquis par achat au prix de 1632667 EUR
- vendredi 14 mars 2008: Vente
Bodacc A publié le 14/12/2007Annonce n° 2876 N° RCS : 353861909 - Dénomination : SQLI parc d'Activité de la Vatine Immeuble Magellan 76130 Mont-Saint-Aignan Business intelligence (prestations de services en décisionnelle, formation en matière décisionnelle, négoce de logiciels décisionnels) - forme juridique : Société anonyme - capital : 1518262.25 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : les informations dieppoises - Opposition : Au siège du fonds vendu, soit Mont Saint Aignan, immeuble Magellan, Parc d'activité de la Vatine pour la validité et au siège du cédant soit 11 cours Valmy, Tour Pacific, 92977 Paris la Défence, pour la correspondance. - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1632667 Euros.
- jeudi 03 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080057 publié le 03/04/2008Annonce n° 2920 N° RCS : 431958313 - Dénomination : ALTITUDE HEBERGEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom ou de la dénomination.
- vendredi 12 décembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 21 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090014 publié le 21/01/2009Annonce n° 1585 N° RCS : 431958313 - Dénomination : ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination.
- mardi 17 février 2009: Vente
Bodacc A publié le 04/02/2009Annonce n° 1469 N° RCS : 431958313 - Dénomination : ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING 11 cours Valmy - Tour Pacific - 92977 Paris la Défense Cedex conception et réalisation d'infrastructures de télécommunications. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6962652.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : La loi - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- dimanche 19 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090076 publié le 19/04/2009Annonce n° 1143 N° RCS : 431958313 - Dénomination : ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6962652.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 23 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 19 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100012 publié le 19/01/2010Annonce n° 1565 N° RCS : 431958313 - Dénomination : ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DOISY Herve Commissaire aux comptes suppléant : VAN LERENBERGHE Gilles Président : ELFASSY David en fonction le 06 Janvier 2010 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 31 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100021 publié le 31/01/2010Annonce n° 4611 N° RCS : 431958313 - Dénomination : ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6962706.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 09 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100047 publié le 09/03/2010Annonce n° 1563 N° RCS : 431958313 - Dénomination : ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DOISY Herve Commissaire aux comptes suppléant : VAN LERENBERGHE Gilles Président : ELFASSY David en fonction le 06 Janvier 2010 Directeur général : BALLART Fabrice en fonction le 25 Février 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 11 octobre 2010: Depot des comptes
- mardi 26 juillet 2011: Depot des comptes
- mardi 15 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120093 publié le 15/05/2012Annonce n° 2172 N° RCS : 431958313 - Dénomination : ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DOISY Herve Commissaire aux comptes suppléant : VAN LERENBERGHE Gilles Président : ELFASSY David en fonction le 06 Janvier 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 07 juin 2013: Modification
Bodacc B n°20130108 publié le 07/06/2013Annonce n° 1879 N° RCS : 431958313 - Dénomination : ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- dimanche 27 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140142 publié le 27/07/2014Annonce n° 2187 N° RCS : 431958313 - Dénomination : ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7736310.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 10 octobre 2014: Depot des comptes
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2016: Depot des comptes
- mercredi 21 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180222 publié le 21/11/2018Annonce n° 2355 N° RCS : 431958313 - Dénomination : ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 12 février 2019: Depot des comptes
- vendredi 06 décembre 2019: Depot des comptes
- dimanche 15 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190241 publié le 15/12/2019Annonce n° 1705 N° RCS : 431958313 - Dénomination : ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ELFASSY David ; Commissaire aux comptes titulaire : DOISY Hervé ; Commissaire aux comptes suppléant : FREMAUX Sylvain - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- jeudi 30 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200146 publié le 30/07/2020Annonce n° 2437 N° RCS : 431958313 - Dénomination : ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING Le négoce de tous produits liés à la communication et la télécommunication conseil et prestations informatiques - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7598934.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
- vendredi 02 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING- samedi 01 janvier 2011 : Fermé
1 RUE FRANCOIS PERROUX 76130 MONT-SAINT-AIGNAN - lundi 01 décembre 2008 : Fermé
PARC D'ACTIVITES VATINE 76130 MONT-SAINT-AIGNAN - mardi 31 décembre 2013 : Fermé
3 RUE SCRIBE 75009 PARIS 9 - vendredi 01 décembre 2006 : Fermé
629 AV DE LA REPUBLIQUE 59800 LILLE - lundi 01 décembre 2008 : Fermé
1 IMP MARCEL CHALARD 31100 TOULOUSE - lundi 29 avril 2013 : Fermé
11 CRS VALMY 92800 PUTEAUX - lundi 01 décembre 2008 : Fermé
3 ALL LAVOISIER 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - lundi 03 octobre 2016 : Ouvert
9200 VOIE DES CLOUETS 27100 VAL-DE-REUIL - lundi 01 octobre 2018 : Fermé
5 PL DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX - jeudi 31 décembre 2020 : Fermé
193 VOIE DU FUTUR 27100 VAL-DE-REUIL - jeudi 31 décembre 2020 : Fermé
9 VOIE DES CLOUETS 27100 VAL-DE-REUIL - jeudi 01 octobre 2020 : Ouvert
25 AV GUSTAVE GASPARD CORIOLIS 31100 TOULOUSE - mardi 31 décembre 2019 : Ouvert
7 RUE MARGUERITE YOURCENAR 21000 DIJON - vendredi 01 novembre 2019 : Ouvert
117 RUE JACQUES-YVES COUSTEAU 85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF - dimanche 01 novembre 2020 : Ouvert
2247 VOIE DE L'OREE 27100 VAL-DE-REUIL - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
1 TERRASSE BELLINI 92800 PUTEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING- FATY ILIASSE : 99 RUE DE L OUEST 59100 ROUBAIX
- BF COM : 21 AV MARCEL DASSAULT 93370 MONTFERMEIL
- BT FRANCE : 5 PL DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX
- CLEVER OPTIQUE : 3 AV ANTONIA AUGUSTA 06000 NICE
- EDICO NUMERUS : 9 RUE RAVERDIS 92230 GENNEVILLIERS
- FLASH RESEAUX : 1 RUE DES LINANDES ORANGE 95000 CERGY
- FRANCE TELECOMMUNICATION EQUIPEMENT : 18 AV DE LA REPUBLIQUE 93120 LA COURNEUVE
- GK FIBRE : 90 RUE AMELOT 75011 PARIS 11
- HL CONNECT : 1 RUE PIERRE GRIPARI 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
- LK SYSTEME : 17 RUE PIERRE DE COUBERTIN 51100 REIMS
- LN TELECOM : 25 RUE SAINT LEGER 78540 VERNOUILLET
- METROPTIC : 1 SQ BELA BARTOK 75015 PARIS 15
- SERVICE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES L ENERGIE : 8 RUE HUNTZIGER 92110 CLICHY
- SLC BUSINESS : 29 AV DU ROULE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SM HAUTE SAONE NUMERIQUE : 23 RUE DE LA PREFECTURE 70000 VESOUL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING- BOUVARD CHARLOTTE : 9 PL DE L EGLISE 92800 PUTEAUX
- DESVIGNES FANNY : 98 BD RICHARD WALLACE 92800 PUTEAUX
- EON BENJAMIN : 2 RUE NELATON 92800 PUTEAUX
- WATRIN PATRICK : 1 RUE EDGARD QUINET 92800 PUTEAUX
- CEH RESTO : 35 CRS MICHELET 92800 PUTEAUX
- CHALEMUZ : 12 BD RICHARD WALLACE 92800 PUTEAUX
- LES MEDECINS DU VETEMENT : 160 RUE DE VERDUN 92800 PUTEAUX
- MUSICARTE : 40 RUE BENOIT MALON 92800 PUTEAUX
- NAFISSATOU NIANG DIALLO : 8 ALL HENRI SELLIER 92800 PUTEAUX
- SCI DU 56 RUE DE LA CHINE : 10 RUE DE VALMY 92800 PUTEAUX
- SOC INTERNATIONALE DES BUREAUX : 114 RUE DE VERDUN 92800 PUTEAUX
- SOLEIL PARTAGE SARL : 31 PAS DE L'ARCHE 92800 PUTEAUX
- SYND COPRO 77-79 RUE SADI CARNOT : 77 RUE SADI CARNOT 92800 PUTEAUX
- TERIC : 86 AV DU GENERAL DE GAULLE 92800 PUTEAUX
- WHIRLPOOL FRANCE HOLDINGS SAS : 11 CRS VALMY 92800 PUTEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDINGRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives