IREC
Présentation générale de IREC
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société IREC et ses dirigeants.
Immatriculation
La société IREC est situé au 12 RUE DU CHATINAY 93190 LIVRY-GARGAN
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 22 juin 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 431970391 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 150 300,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.34Z ( Travaux de peinture et vitrerie)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de peinture et vitrerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.34Z (Travaux de peinture et vitrerie), les activités sont :
- - la peinture intérieure et extérieure des bâtiments
- - la pose de vitres, de miroirs, portes en glace, vitrines, etc.
- - les travaux de peinture sur des ouvrages de génie civil
Mais exclus
- - l'installation de fenêtres (cf43.32A)
- - l'installation de vérandas et de serres (cf43.32A, 43.32B)
- - le marquage sur les chaussées et les parcs de stationnement (cf42.11Z)
Chiffre d’affaire
IREC à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 622 482.00 € pour un résultat de 36 604.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
IREC est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si IREC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR12431970391
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à IREC de part son activité de 43.34Z ( Travaux de peinture et vitrerie) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (51.5% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (35% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.8% des salariés)
- 01499 : Miroiterie transformation négoce du verre (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- chuat christophe, norbert
- xavier bordry
Les modifications survenues dans l'administration de la société IREC
- 2014-06-05 : Président : JACOME Manuel Antonio modification le 27 Mai 2014 Commissaire aux comptes titulaire : BORDRY Xavier en fonction le 27 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GODIN Sylvain en fonction le 27 Mai 2014
- 2017-03-01 : Commissaire aux comptes titulaire : BORDRY Xavier en fonction le 27 Mai 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : GODIN Sylvain en fonction le 27 Mai 2014 ; Président : CHUAT Christophe, Norbert en fonction le 24 Février 2017
- 2020-11-17 : Président : CHUAT Christophe, Norbert ; Commissaire aux comptes : XAVIER BORDRY
Les autres mandats des administrateurs
- xavier bordry :
- 2020-06-04 : 137 Notaires (383208337)
- 2016-04-13 : KARIA LUXURY WATCH DISTRIBUTION SAS (442198172)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société IREC et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | IREC |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 431970391 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-06-22 : jeudi 22 juin 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 43.34Z : Travaux de peinture et vitrerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Travaux de peinture et vitrerie |
Synonyme | peintre, vitrier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de IREC- CO
2019 | 1 331 809.00 | 1 223 335.00 |
2018 | 108 475.00 | 986 060.00 |
2019 | 150 300.00 |
2018 | 150 300.00 |
2019 | 44 501.00 |
2018 | 20 818.00 |
2019 | 1 223 335.00 |
2018 | 986 060.00 |
2019 | 3 622 482.00 |
2018 | 3 261 575.00 |
2019 | 36 604.00 |
2018 | 26 659.00 |
2019 | 44 501.00 |
2018 | 20 818.00 |
2019 | 654 220.00 |
2018 | 654 220.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société IREC- dimanche 15 juin 2008: Depot des comptes
- mercredi 28 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090019 publié le 28/01/2009Annonce n° 2244 N° RCS : 431970391 - Dénomination : IREC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination.
- mardi 07 avril 2009: Depot des comptes
- vendredi 17 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090075 publié le 17/04/2009Annonce n° 1858 N° RCS : 431970391 - Dénomination : IREC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 150300.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 17 mai 2010: Depot des comptes
- mardi 26 juillet 2011: Depot des comptes
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- lundi 27 mai 2013: Depot des comptes
- mercredi 28 mai 2014: Depot des comptes
- jeudi 05 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140107 publié le 05/06/2014Annonce n° 2636 N° RCS : 431970391 - Dénomination : IREC - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : JACOME Manuel Antonio modification le 27 Mai 2014 Commissaire aux comptes titulaire : BORDRY Xavier en fonction le 27 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GODIN Sylvain en fonction le 27 Mai 2014 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- samedi 10 décembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 01 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170042 publié le 01/03/2017Annonce n° 1613 N° RCS : 431970391 - Dénomination : IREC - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : BORDRY Xavier en fonction le 27 Mai 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : GODIN Sylvain en fonction le 27 Mai 2014 ; Président : CHUAT Christophe, Norbert en fonction le 24 Février 2017 - Modification : Modification de représentant..
- samedi 15 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 31 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 19 novembre 2019: Depot des comptes
- mardi 17 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200223 publié le 17/11/2020Annonce n° 5181 N° RCS : 431970391 - Dénomination : IREC Toutes opérations d étanchéité isolation imperméabilisation ravalement de bâtiment jointoiement peinturés miroiterie vitrerie décoration revêtements muraux et de sol tous corps d état de bâtiment l achat et la vente en gros demi gros et détail directement ou à titre d intermédiaire l importation et l exportation de tous articles de décoration peinturé revêtements - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : CHUAT Christophe, Norbert ; Commissaire aux comptes : XAVIER BORDRY - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société IREC- lundi 20 novembre 2017 : Fermé
28 ALL DE LA SOURCE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS - lundi 20 novembre 2017 : Ouvert
12 RUE DU CHATINAY 93190 LIVRY-GARGAN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société IREC- BARON JULIETTE : 616 RTE DE LAYRAC 31340 MIREPOIX-SUR-TARN
- CATTOEN DIDIER : 40 RUE DE LA VIERGE 12230 LA CAVALERIE
- HERLEM EDDY : 5 RUE DES LILAS 59161 ESCAUDOEUVRES
- KARPUZ YILDIRAY : 3 ALL MAURICE ESCOULENT 26200 MONTELIMAR
- LORRY GERVAIS : 357 CHE DE PROVENCE 06250 MOUGINS
- LUCAS PRINCE : 27 RUE DE L ESPIERRE 59150 WATTRELOS
- NAVARRO SEBASTIEN : 5 IMP PIC DE NABRE 31500 TOULOUSE
- AZ : 6 RUE GUSTAVE DORE 75017 PARIS 17
- B.H.B PEINTURE : 33 RUE DU GRAND VEYMONT 38320 EYBENS
- FRANGUS SAS : 16 AV DU CASTEL 06300 NICE
- ISOL-EX : DOM DOMAINE DES BRULINS 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
- K DECO : LES JARDINS DE L'EMPEREUR 20000 AJACCIO
- MARTINS DE SOUZA ANDRE : 42 AV DU 9 EME RCP 09100 PAMIERS
- NEW SYSTEM BATIMENT : 5 IMP CIGALES 06400 CANNES
- SARL PITIOT : 8 IMP COROT 38150 SALAISE-SUR-SANNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société IREC- BENSEGHIR MOURAD : 39 BD ROGER SALENGRO 93190 LIVRY-GARGAN
- BOZHE IVAN : 4 BD CHANZY 93190 LIVRY-GARGAN
- DUMONTEIL MYRIAM : 5 ALL RENE 93190 LIVRY-GARGAN
- SEBIANE MOHAMMED : 3 AV PAUL BERT 93190 LIVRY-GARGAN
- WLADO MOISE : 98 AV GAMBETTA 93190 LIVRY-GARGAN
- A & MG : 11 RUE CHARLES VAILLANT 93190 LIVRY-GARGAN
- BIRTAN SES : 53 AV DU CONSUL GEN NORDLING 93190 LIVRY-GARGAN
- DOME : 11 RUE MARC SANGNIER 93190 LIVRY-GARGAN
- INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION ET D'AUDIT EN SECURITE : 76 BD ROBERT SCHUMAN 93190 LIVRY-GARGAN
- MADRA II : 7 ALL FAIDHERBE 93190 LIVRY-GARGAN
- MONEPOK : 53 ALL DE JOINVILLE 93190 LIVRY-GARGAN
- P.E.F. : 11 RUE MARC SANGNIER 93190 LIVRY-GARGAN
- SCI MOUTINHO : 45 RUE EUGENE MASSE 93190 LIVRY-GARGAN
- SCI SBGA : 125 AV ARISTIDE BRIAND 93190 LIVRY-GARGAN
- SYND COPRO DU 6 R EUGENE MASSE : 6 RUE EUGENE MASSE 93190 LIVRY-GARGAN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société IRECRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives