VALETTE AUBRAC
Présentation générale de VALETTE AUBRAC
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VALETTE AUBRAC et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VALETTE AUBRAC est situé au 37 RUE MARBEUF 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 juillet 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 432291862 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 50 à 99 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 1 522 782,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
VALETTE AUBRAC à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 5 906 537.00 € pour un résultat de 411 050.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
VALETTE AUBRAC est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si VALETTE AUBRAC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR51432291862
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VALETTE AUBRAC de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- dubray, dominique
- gasc, françois,
- lajardie, sylvain,
- riard, olivier,
- sabrazes,
- valette, christian
Les modifications survenues dans l'administration de la société VALETTE AUBRAC
- 2008-05-15 : Gérant partant : Sabrazes, nom d'usage : Valette, Pierrette, nomination du Gérant : Valette, Christian
- 2009-09-03 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Lajardie, Sylvain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gasc, François
- 2012-06-27 : nomination du Gérant : Rolland, nom d'usage : Valette, Elisabeth
- 2014-12-09 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Lajardie, Sylvain, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Riard, Olivier, Commissaire aux comptes suppléant partant : Gasc, François, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Dubray, Dominique
Les autres mandats des administrateurs
- dubray, dominique :
- 2020-11-03 : SAS VALENSOLE (403361983)
- lajardie, sylvain, :
- 2017-11-17 : JN Holding SAS (917350118)
- 2016-09-15 : OUTSIDE LIVING INDUSTRIES (461500233)
- 2011-07-24 : SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES (542063474)
- 2011-07-10 : COMPAGNIE FRANCAISE D'AGENCEMENT ET DE DECORATION (317563625)
- 2009-08-09 : BRASSERIE TERNES-PEREIRE (410368534)
- riard, olivier, :
- 2008-06-30 : UNIVERSEAL INTERNATIONAL (388810442)
- valette, christian :
- 2019-05-05 : LA VOIX DU NORD (457507267)
- 2019-05-05 : GROUPE ROSSEL LA VOIX (352580252)
- 2018-10-30 : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (440676559)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VALETTE AUBRAC et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VALETTE AUBRAC |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 432291862 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2000-07-01 : samedi 01 juillet 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VALETTE AUBRAC- CO
2019 | 8 192 104.00 | 5 099 080.00 |
2018 | 3 093 024.00 | 5 253 924.00 |
2019 | 1 522 782.00 |
2018 | 1 522 782.00 |
2019 | 230 734.00 |
2018 | 292 884.00 |
2019 | 5 099 080.00 |
2018 | 5 253 924.00 |
2019 | 5 906 537.00 | 5 906 537.00 |
2018 | 6 133 188.00 |
2019 | 411 050.00 |
2018 | 260 976.00 |
2019 | 230 734.00 |
2018 | 292 884.00 |
2019 | 1 743 128.00 | 528 662.00 |
2018 | 1 023 238.00 | 191 228.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VALETTE AUBRAC- jeudi 15 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080081 publié le 15/05/2008Annonce n° 2062 N° RCS : 432291862 - Dénomination : VALETTE AUBRAC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 931550 EUR - Administration : Gérant partant : Sabrazes, nom d'usage : Valette, Pierrette, nomination du Gérant : Valette, Christian - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 26 juillet 2008: Depot des comptes
- mercredi 30 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080133 publié le 30/07/2008Annonce n° 1329 N° RCS : 432291862 - Dénomination : VALETTE AUBRAC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1143559 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 03 septembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090169 publié le 03/09/2009Annonce n° 1441 N° RCS : 432291862 - Dénomination : VALETTE AUBRAC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1143559 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Lajardie, Sylvain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gasc, François - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 01 octobre 2009: Depot des comptes
- mardi 15 mars 2011: Depot des comptes
- dimanche 16 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110201 publié le 16/10/2011Annonce n° 1349 N° RCS : 432291862 - Dénomination : VALETTE AUBRAC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1154998 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 15 décembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 27 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120122 publié le 27/06/2012Annonce n° 3842 N° RCS : 432291862 - Dénomination : VALETTE AUBRAC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1154998 EUR - Administration : nomination du Gérant : Rolland, nom d'usage : Valette, Elisabeth - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 27 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120122 publié le 27/06/2012Annonce n° 3843 N° RCS : 432291862 - Dénomination : VALETTE AUBRAC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1160764 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 03 janvier 2013: Depot des comptes
- mercredi 09 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130006 publié le 09/01/2013Annonce n° 2724 N° RCS : 432291862 - Dénomination : VALETTE AUBRAC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1452412 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 09 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130130 publié le 09/07/2013Annonce n° 1533 N° RCS : 432291862 - Dénomination : VALETTE AUBRAC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1466935.5 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 22 octobre 2013: Depot des comptes
- dimanche 20 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140137 publié le 20/07/2014Annonce n° 1999 N° RCS : 432291862 - Dénomination : VALETTE AUBRAC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1485427 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 20 octobre 2014: Depot des comptes
- mardi 09 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140236 publié le 09/12/2014Annonce n° 1512 N° RCS : 432291862 - Dénomination : VALETTE AUBRAC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1485427 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Lajardie, Sylvain, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Riard, Olivier, Commissaire aux comptes suppléant partant : Gasc, François, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Dubray, Dominique - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 02 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150146 publié le 02/08/2015Annonce n° 956 N° RCS : 432291862 - Dénomination : VALETTE AUBRAC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1503996 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 30 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 03 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160023 publié le 03/02/2016Annonce n° 1040 N° RCS : 432291862 - Dénomination : VALETTE AUBRAC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1522782 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 12 avril 2017: Depot des comptes
- mercredi 13 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 12 janvier 2020: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VALETTE AUBRAC- mercredi 31 décembre 2008 : Ouvert
37 RUE MARBEUF 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VALETTE AUBRAC- GOUHIER FREDERIC : CENTRE COMMERCIAL LES EFFALEES 74500 THOLLON-LES-MEMISES
- LE BRETON FULGENCE : 35 QUAI CAVELIER DE LA SALLE 76100 ROUEN
- MARANINCHI JOSEPH : AV SANTA MARIA 20260 CALVI
- MERILHOU MATHIEU : LD LE SOL 24590 SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET
- PIGENET ANNICK : RTE DE LIGNIERES 37510 VILLANDRY
- BRACE : 4 RUE ALEXANDRE DUMAS 75011 PARIS 11
- CUL DE POULE : 11 BD LOUIS XIV 59800 LILLE
- DES JOURS ET DES LUNES : 5 RUE BEAUJON 75008 PARIS 8
- EURL CHOPIN : 5 RTE DE BEAUVALLON 26800 ETOILE-SUR-RHONE
- GANG NAM : 10 RUE NOTRE DAME DE NAZARETH 75003 PARIS 3
- GOLDEN EYE : 15 RUE DU VIEUX CIMETIERE 83400 HYERES
- LA FERME ECOLOGIQUE : 104 RUE DE VERDUN 11000 CARCASSONNE
- MONDIAL KEBAB : 493 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 33200 BORDEAUX
- RESTAURANT DU PORT : 18 QUAI D AMONT 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
- TRAN THI NHI : 12 RUE ELIE BERTHET 87000 LIMOGES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VALETTE AUBRAC- GRILLO FABRICE : 2 RUE PAUL CEZANNE 75008 PARIS 8
- KAMWA NJAFANG WILLY BRICE : 106 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- AU SERVICE DU COMMERCE : 40 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- B & L PARTNERS : 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- CAIS CENTRAL ASSUR MUTUEL AGRICOL BETAIL : 25 RUE DE LA VILLE L EVEQUE 75008 PARIS 8
- CO SA : 45 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 8
- D.N.A. & ASSOCIES : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- FRANCE RENOV HABITAT : 75 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- GIE AXA GROUP OPERATIONS FRANCE : 21 AV MATIGNON 75008 PARIS 8
- HEXAMOR : 6 RUE DE VIENNE 75008 PARIS 8
- IRIS COURTAGE : 41 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8
- KAEL COSMETIQUES : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- MAJOBY : 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- NEOEN HOLDING FINLAND III : 4 RUE EULER 75008 PARIS 8
- SYND.COPR. DU 3 RUE FRANKLIN 92 ASNIERES : 3 RUE DE STOCKHOLM 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VALETTE AUBRACRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives