ESPRA
Présentation générale de ESPRA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ESPRA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ESPRA est situé au 6 RUE ANDRE CAMPRA 93210 SAINT-DENIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 17 juillet 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 432383982 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 300 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.77Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.77Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris), les activités sont :
- - le commerce de gros de déchets et débris métalliques et non métalliques et de matériaux de récupération, y compris la collecte, le tri, la séparation, le démontage de biens usés tels que les automobiles afin de récupérer des pièces réutilisables, le
Mais exclus
- - l'enlèvement des déchets ménagers et industriels (cf38.1)
- - la démolition navale (cf38.31Z)
- - la récupération de déchets, de débris et d'autres articles sous la forme de matières premières secondaires si une réelle transformation est requise (les matières premières secondaires résultantes sont propres à une utilisation directe dans un process
- - le commerce de détail de biens d'occasion (cf47.79Z)
- - le déchiquetage de véhicules par un procédé mécanique (cf38.32Z)
- - le démantèlement d'automobiles, d'ordinateurs, de télévisions et d'autres matériels à des fins de récupération de matériaux (cf38.31Z)
- - le traitement des déchets non à des fins de réutilisation dans un processus de fabrication industrielle mais d'élimination (cf38.2)
Chiffre d’affaire
ESPRA à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 946 392.00 € pour un résultat de 10 406.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
ESPRA est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si ESPRA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR58432383982
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ESPRA de part son activité de 46.77Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris) sont :
- 01090 : Services de l'automobile (68.6% des salariés)
- 00637 : Industries et commerce de la récupération (24.2% des salariés)
- 01000 : Cabinets d'avocats (1.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ESPRA
- 2008-03-16 : Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A. Président : KRISHNA Binay en fonction le 12 Mars 2008.
- 2011-01-13 : Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A Président : ROY Ronobir en fonction le 05 Janvier 2011
- 2013-02-03 : Président : ROY Ronobir en fonction le 05 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 24 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 24 Janvier 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ESPRA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ESPRA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 432383982 00035 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-07-17 : lundi 17 juillet 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 46.77Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de gros spécialisés |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en déchets, grossiste en débris |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ESPRA- CO
2020 | 864 307.00 | 754 469.00 |
2019 | 109 838.00 | 621 643.00 |
2020 | 300 000.00 |
2019 | 300 000.00 |
2020 | 10 406.00 |
2019 | -36 453.00 |
2020 | 754 469.00 |
2019 | 621 642.00 |
2020 | 946 392.00 |
2019 | 1 141 748.00 |
2020 | 10 406.00 |
2019 | -36 453.00 |
2020 | 10 406.00 |
2019 | -36 453.00 |
2020 | 408 859.00 |
2019 | 408 859.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ESPRA- dimanche 16 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080045 publié le 16/03/2008Annonce n° 5968 N° RCS : 432383982 - Dénomination : ESPRA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A. Président : KRISHNA Binay en fonction le 12 Mars 2008. - Modification : Modification de représentant.
- samedi 12 juillet 2008: Depot des comptes
- jeudi 26 novembre 2009: Depot des comptes
- lundi 27 décembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 13 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110009 publié le 13/01/2011Annonce n° 2117 N° RCS : 432383982 - Dénomination : ESPRA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A Président : ROY Ronobir en fonction le 05 Janvier 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 05 septembre 2011: Depot des comptes
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- dimanche 03 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130024 publié le 03/02/2013Annonce n° 2388 N° RCS : 432383982 - Dénomination : ESPRA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ROY Ronobir en fonction le 05 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 24 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 24 Janvier 2013 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 03 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130024 publié le 03/02/2013Annonce n° 2392 N° RCS : 432383982 - Dénomination : ESPRA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- jeudi 25 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- dimanche 02 février 2020: Depot des comptes
- mardi 29 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ESPRA- vendredi 21 avril 2006 : Fermé
11 RUE DE VALMY 92800 PUTEAUX - lundi 22 octobre 2012 : Fermé
1 RUE LUIGI CHERUBINI 93210 SAINT-DENIS - lundi 22 octobre 2012 : Ouvert
6 RUE ANDRE CAMPRA 93210 SAINT-DENIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ESPRA- BARBU FLORIN : 4 RUE DE L ILE D YEU 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
- BERTRAN JEAN : 23 RUE DE CATALOGNE 66400 CERET
- DA LUZ CASPAR MANUEL : 5 CHE DE MALIHONDA 64140 LONS
- FOURMANN ZANCO : BD RESISTANCE ET DEPORTATION 49100 ANGERS
- GEFFRIN KENZO : 11 LOT LA COUZE 63320 NESCHERS
- GHAZOUI MUSTAFA : 24 AV DE LATTRE DE TASSIGNY 49000 ANGERS
- HELFRICK JIMMY : 46 LD LES MOUGNEAUX 33230 COUTRAS
- KUENTZLER ROLAND : 1 PL DE LA MAIRIE 68000 COLMAR
- VIGOUREUX JACKY : LD A L ETANG 42350 LA TALAUDIERE
- 1000 PIECES AUTOS : RUE JEAN PROUVE 57600 FORBACH
- AUTO PIECES : A MILLET 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
- B.J. AUTO : 2 RUE DE LA PETITE CHAUSSEE 60120 BRETEUIL
- E.P.S.DISTRIBUTION : CHE DEPARTEMENTAL 186 91360 EPINAY-SUR-ORGE
- ELECRECYCLAGE SARL : 1 RUE JULES VERNE 85150 LES ACHARDS
- METRAL : 105 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ESPRA- ALONSO ALEGRE MARIA DEL CARMEN : 10 RUE CRISTINO GARCIA 93210 SAINT-DENIS
- AZARA KHALID : 5 RUE DE LA MONTJOIE 93210 SAINT-DENIS
- BISMUTH GILLES : 2 RUE DE L ENCYCLOPEDIE 93210 SAINT-DENIS
- BOBLET DANIEL : 3 RUE DE L ENCYCLOPEDIE 93210 SAINT-DENIS
- DJIKENDJE TIAKO SIDONIE : 3 RUE DE LA MONTJOIE 93210 SAINT-DENIS
- ROUAN MANON : 5 RUE DE L OCTROI 93210 SAINT-DENIS
- STREBLER THOMAS : 4 RUE OLYMPE DE GOUGES 93210 SAINT-DENIS
- AGENCE POUR L INVESTISSEMENT SOLIDAIRE LE SOUTIEN ET L ACCOMPAGNEMENT DU MONDE DES ENTREPRISES : 12 RUE FEDERICO FELLINI 93210 SAINT-DENIS
- ASSOCIATION DES PARRAINS DU STADE DE FRANCE : AV JULES RIMET 93210 SAINT-DENIS
- JETS INVEST : 67 RUE CRISTINO GARCIA 93210 SAINT-DENIS
- LES PETITS CAPOEIRISTES : 17 MAIL JEAN ZAY 93210 SAINT-DENIS
- SAINT MORISS : 12 AV GEORGE SAND 93210 SAINT-DENIS
- SARL LA PLAINE SECURITE PRIVEE : 7 RUE CHAUDRON 93210 SAINT-DENIS
- SOCIETE TOUS TRAVAUX DE PLOMBERIE : 3 RUE LANGLIER RENAUD 93210 SAINT-DENIS
- VIP DRIVING : 112 AV DU PRESIDENT WILSON 93210 SAINT-DENIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ESPRARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives