TRUONG FRERES
Présentation générale de TRUONG FRERES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TRUONG FRERES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TRUONG FRERES est situé au 6 PL DES JACARANDAS 83130 LA GARDE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 15 septembre 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 432921419 au greffe de TOULON
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.29Z ( Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.29Z (Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de détail de produits d'épicerie
- - le commerce de détail de produits laitiers et d'ufs
- - les autres commerces de détail alimentaires n.c.a.
Chiffre d’affaire
TRUONG FRERES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 3 176 848.00 € pour un résultat de 397 299.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
TRUONG FRERES est du ressort du greffe de TOULON dont les coordonnées postales sont 140 BD MARECHAL LECLERC 83041 TOULON CEDEX 09
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : 9h00 à 11h30/14h00 à 16h15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr
TVA intracommunautaire
Si TRUONG FRERES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR35432921419
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TRUONG FRERES de part son activité de 47.29Z ( Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (72% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (12.6% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (1.9% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (12.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société TRUONG FRERES
- 2013-01-03 : Gérant : TRUONG Thi Than en fonction le 24 Décembre 2012 Gérant : TRUONG Franck en fonction le 24 Décembre 2012 Gérant : TRUONG Van Dam en fonction le 24 Décembre 2012 Gérant : TRUONG Thi Lan en fonction le 24 Décembre 2012
- 2013-10-10 : Gérant : TRUONG Franck en fonction le 24 Décembre 2012 Gérant : TRUONG Van Dam en fonction le 24 Décembre 2012 Gérant : TRUONG Thi Lan en fonction le 24 Décembre 2012
- 2017-08-30 : Directeur général : TRUONG Franck modification le 25 Août 2017 ; Directeur général : TRUONG Van Dam modification le 25 Août 2017 ; Directeur général : TRUONG Thi Lan modification le 25 Août 2017 ; Président : TRUONG Van Duc en fonction le 25 Août 2017
- 2018-06-21 : Directeur général : TRUONG Franck modification le 25 Août 2017 ; Directeur général : TRUONG Van Dam modification le 25 Août 2017 ; Président : TRUONG Van Duc en fonction le 25 Août 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TRUONG FRERES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TRUONG FRERES |
Dénomination usuelle de l'unité légale | ASIE PACIFIC |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 432921419 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-09-15 : vendredi 15 septembre 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 47.29Z : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé |
Activite | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé |
Synonyme | épicier, fromager, crémier, épicerie, fromagerie, crémerie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TRUONG FRERES- CO
2020 | 1 388 924.00 | 1 250 633.00 |
2019 | 138 290.00 |
2020 | 10 000.00 |
2019 |
2020 | 297 566.00 |
2019 |
2020 | 1 250 633.00 |
2019 |
2020 | 3 176 848.00 | 3 176 848.00 |
2019 |
2020 | 397 299.00 |
2019 |
2020 | 297 566.00 |
2019 |
2020 | 336 013.00 | 219.00 |
2019 | 335 794.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TRUONG FRERES- dimanche 07 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 24 juin 2009: Depot des comptes
- lundi 28 juin 2010: Depot des comptes
- lundi 05 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 09 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 03 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130002 publié le 03/01/2013Annonce n° 3277 N° RCS : 432921419 - Dénomination : TRUONG FRERES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : TRUONG Thi Than en fonction le 24 Décembre 2012 Gérant : TRUONG Franck en fonction le 24 Décembre 2012 Gérant : TRUONG Van Dam en fonction le 24 Décembre 2012 Gérant : TRUONG Thi Lan en fonction le 24 Décembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 13 juin 2013: Modification
Bodacc B n°20130112 publié le 13/06/2013Annonce n° 1852 N° RCS : 432921419 - Dénomination : TRUONG FRERES commerce en gros et au détail de produits exotiques (alimentation, conserves, surgelés... ) restauration sous forme classique, fast Food ou traiteur à emporter. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- jeudi 27 juin 2013: Depot des comptes
- jeudi 10 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130196 publié le 10/10/2013Annonce n° 2234 N° RCS : 432921419 - Dénomination : TRUONG FRERES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : TRUONG Franck en fonction le 24 Décembre 2012 Gérant : TRUONG Van Dam en fonction le 24 Décembre 2012 Gérant : TRUONG Thi Lan en fonction le 24 Décembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 05 avril 2014: Depot des comptes
- samedi 14 mars 2015: Depot des comptes
- vendredi 06 mai 2016: Depot des comptes
- jeudi 04 mai 2017: Depot des comptes
- mercredi 30 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170165 publié le 30/08/2017Annonce n° 705 N° RCS : 432921419 - Dénomination : TRUONG FRERES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : TRUONG Franck modification le 25 Août 2017 ; Directeur général : TRUONG Van Dam modification le 25 Août 2017 ; Directeur général : TRUONG Thi Lan modification le 25 Août 2017 ; Président : TRUONG Van Duc en fonction le 25 Août 2017 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- mardi 15 mai 2018: Depot des comptes
- jeudi 21 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180117 publié le 21/06/2018Annonce n° 4127 N° RCS : 432921419 - Dénomination : TRUONG FRERES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : TRUONG Franck modification le 25 Août 2017 ; Directeur général : TRUONG Van Dam modification le 25 Août 2017 ; Président : TRUONG Van Duc en fonction le 25 Août 2017 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 21 mars 2019: Depot des comptes
- jeudi 18 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TRUONG FRERES- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
6 PL DES JACARANDAS 83130 LA GARDE - mardi 01 janvier 2008 : ASIE PACIFIC Ouvert
1011 CHE DES PLANTADES 83130 LA GARDE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TRUONG FRERES- BOULAY ALAIN : 131 RUE MOUFFETARD 75005 PARIS 5
- SARACINO CHRISTELLE : 162 RUE HENRI BARBUSSE 59129 AVESNES-LES-AUBERT
- BELCO TRADING : CHE DU PLAN PRAZ 111
- BIODIET CAPBRETON : 4 RUE DES RESINIERS 40130 CAPBRETON
- CHEZ AUGUSTINE : RUE SAINT MARTIN 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
- DDCL : 23 RUE DES FRERES KENNEDY 13300 SALON-DE-PROVENCE
- FROMAGERIE GONIN : 81 AV DE LYON 01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE
- LE FROMAGER DE SAULX : AV SADI CARNOT 91160 SAULX-LES-CHARTREUX
- LE P'TIT CAMPAGNARD : LA BRAUDIERE 49270 OREE-D'ANJOU
- LV : 4 RUE DE PARIS 94470 BOISSY-SAINT-LEGER
- MAALOUL MOHAMED & MABROUK : 46 RUE LAUGIER 75017 PARIS 17
- MAISON DE L UZEGE MAISON DE LA TRUFFE : 30700 AIGALIERS
- MONTBRIDIET : 316 AV DES FARGES 42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ
- PLAISIR DU CAFE : 30 RUE DES BUISSONS 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- QUI L'EUT CRU : 45 RUE DE LA REPUBLIQUE 68500 GUEBWILLER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TRUONG FRERES- AUGIER SEBASTIEN : 31 RUE MARC CHAGALL 83130 LA GARDE
- BAILON CECILE : 57 RUE D AQUITAINE 83130 LA GARDE
- GUIGUES FIONA : 235 CHE DE RABASSON 83130 LA GARDE
- LAUTISSIER YOHANN : 200 AV DU HUIT MAI 1945 83130 LA GARDE
- PETIN PIERRE : HLM PAUL LANGEVIN 83130 LA GARDE
- SEVIN-DURET JEANNE : 82 RUE RACINE 83130 LA GARDE
- ALTYA : 250 AV DU REGANAS 83130 LA GARDE
- AZUR CAVE 06 : 175 AV SAINT JUST 83130 LA GARDE
- AZUR USINAGE : 39 RUE MARCELIN BERTHELOT 83130 LA GARDE
- AZUREENNE DE CARRELAGE : LA PIERRE RONDE 83130 LA GARDE
- FIZEAU : 188 RUE OLIVE TAMARI 83130 LA GARDE
- LES PIERRACAS : RTE DE LA FARLEDE 83130 LA GARDE
- M.T.V. : 375 AV SAINT JUST 83130 LA GARDE
- TROUVONS LES OUTILS POUR LA PROMOTION L'EVOLUTION ET LE LANCEMENT DE VOTRE ASSOCIATION : 185 BD MICHEL ZUNINO 83130 LA GARDE
- UNIVERSITE DE TOULON : AV DE L UNIVERSITE 83130 LA GARDE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TRUONG FRERESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives