MHAR INVESTISSEMENTS
Présentation générale de MHAR INVESTISSEMENTS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MHAR INVESTISSEMENTS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MHAR INVESTISSEMENTS est situé au 27 RUE DU ROI ALBERT 1ER 59600 GOGNIES-CHAUSSEE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 13 novembre 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 433662020 au greffe de VALENCIENNES
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 7 700,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
MHAR INVESTISSEMENTS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -25 480.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
MHAR INVESTISSEMENTS est du ressort du greffe de VALENCIENNES dont les coordonnées postales sont 5 PL DU COMMERCE 59300 VALENCIENNES
Le greffe peut être appelé au 0327463478 aux horaires suivants : de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-valenciennes.fr
TVA intracommunautaire
Si MHAR INVESTISSEMENTS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR53433662020
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MHAR INVESTISSEMENTS de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- audit & conseils jc graux
- froissart, jules
Les modifications survenues dans l'administration de la société MHAR INVESTISSEMENTS
- 2012-08-26 : modification du Président de la société Meurant, Jean Alfred Ghislain, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT & CONSEILS JC GRAUX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Froissart, Jules
- 2018-07-18 : Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT & CONSEILS JC GRAUX ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Froissart, Jules
Les autres mandats des administrateurs
- audit & conseils jc graux :
- 2020-05-26 : ELOY WATER CARAIBES (799764857)
- 2020-03-04 : ELOY WATER FRANCE (515409258)
- 2019-02-24 : HOTEL BRADY (538695271)
- 2018-12-09 : HOLDING STAEL (434665584)
- froissart, jules :
- 2020-10-20 : CARRE (453668832)
- 2020-09-30 : EDELWEISS (798660114)
- 2019-10-18 : GROUPE SFD (800888075)
- 2019-10-18 : S.F.D. (393347257)
- 2018-12-09 : HOLDING STAEL (434665584)
- 2014-10-03 : HAYART-DELOS (456502335)
- 2012-07-04 : SAVELEC (382718120)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MHAR INVESTISSEMENTS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MHAR INVESTISSEMENTS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 433662020 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-11-13 : lundi 13 novembre 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MHAR INVESTISSEMENTS- CO
2019 | 4 715 711.00 | 4 669 060.00 |
2018 | 46 651.00 |
2019 | 7 700.00 |
2018 |
2019 | -25 480.00 |
2018 |
2019 | 4 669 060.00 |
2018 |
2019 | 16 269.00 |
2018 | 16 269.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MHAR INVESTISSEMENTS- mercredi 31 décembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 26 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120164 publié le 26/08/2012Annonce n° 696 N° RCS : 433662020 - Dénomination : SOCIETE HOLDING MEURANT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7700 EUR - Administration : modification du Président de la société Meurant, Jean Alfred Ghislain, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT & CONSEILS JC GRAUX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Froissart, Jules - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration
- samedi 12 mars 2016: Depot des comptes
- mardi 14 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160116 publié le 14/06/2016Annonce n° 874 N° RCS : 433662020 - Dénomination : MHAR INVESTISSEMENTS L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux et accessoirement la fourniture de prestations de services de toute nature. Acquisition, édification, exploitation, location, vente de tous immeubles, biens et droits immobiliers. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7700 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- vendredi 17 mars 2017: Depot des comptes
- vendredi 16 mars 2018: Depot des comptes
- mercredi 18 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180134 publié le 18/07/2018Annonce n° 1418 N° RCS : 433662020 - Dénomination : MHAR INVESTISSEMENTS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7700 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT & CONSEILS JC GRAUX ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Froissart, Jules - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 09 novembre 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MHAR INVESTISSEMENTS- mardi 01 mars 2016 : Fermé
CHE DE ROGERIES 59600 GOGNIES-CHAUSSEE - mardi 01 mars 2016 : Ouvert
27 RUE DU ROI ALBERT 1ER 59600 GOGNIES-CHAUSSEE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MHAR INVESTISSEMENTS- AT & CO HOLDING : 23 RUE BALZAC 75008 PARIS 8
- CELEONIA : 36 RUE DE LA SABLONNIERE 77100 MEAUX
- CITATION : 72 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- D'ARGANSON PARTICIPATION : 260 LE PETIT BORDEAUX 44521 OUDON
- GAASTRA INTERNATIONAL GROUP LTD : KWUN TONG KOWLOON
- HOLDING KANUMERA : 6 CHE DU RUISSEAU 40180 NARROSSE
- HOLDING R.R : 27 RUE DU 11 NOVEMBRE 57310 GUENANGE
- LOKSPEM : 64 RUE GRIGNAN 13001 MARSEILLE 1
- MONT FUJI : 208 BD CARNOT 59420 MOUVAUX
- PEJE : 91 AV DE LA LIBERTE 92000 NANTERRE
- PRO ACTIF HOLDING : 24 AV PRESIDENT WILSON 75116 PARIS 16
- ROBERT HALF INTERNATIONALE : A GOSSETLAAN 28A BUS 7
- SOCMA : 33 RTE DE VALENCE 26760 BEAUMONT-LES-VALENCE
- SODIMAR EXPANSION : 17 RUE DU MONARD 17600 LE GUA
- TETHYS : 125 AV DE LA MER 83310 GRIMAUD
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MHAR INVESTISSEMENTS- BIASOTTO MARINE : 5 RUE ALFRED DE VIGNY 59600 MAUBEUGE
- CARION QUENTIN : 103 RUE DE MONTPLAISIR 59600 MAUBEUGE
- DELANNOY DIDIER : 30 PL JEAN MERMOZ 59600 MAUBEUGE
- FAKHFAKH LASSAAD : 135 RUE SAINT ANTOINE 59600 MAUBEUGE
- MELAHI FATIHA : 296 AV JEAN JAURES 59600 MAUBEUGE
- PAYEN STEPHANIE : 58 RTE D ASSEVENT 59600 MAUBEUGE
- SEGAERT MARIELLE : 85 BD DE JEUMONT 59600 MAUBEUGE
- DIENES FRANCE : Z.I. DU CHAMP DE L ABBESSE 59600 MAUBEUGE
- INDIVISION HENRY : 34 AV FRANKLIN ROOSEVELT 59600 MAUBEUGE
- LE GRAND HOTEL : 1 PORTE DE PARIS 59600 MAUBEUGE
- RALLYE CHARLEMAGNE ORGANISATION : 113 RUE D HAUTMONT 59600 MAUBEUGE
- SCI MMH : AV DE LA GARE 59600 MAUBEUGE
- SCM ALFRED DE VIGNY : 4 RUE ALFRED DE VIGNY 59600 MAUBEUGE
- SEMINAIRE59 : 44 RUE EMILE VERHAEREN 59600 MAUBEUGE
- TROPEA : 22 AV DE FRANCE 59600 MAUBEUGE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MHAR INVESTISSEMENTSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives