ORIGA GROUP
Présentation générale de ORIGA GROUP
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ORIGA GROUP et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ORIGA GROUP est situé au 45 CRS GOUFFE 13006 MARSEILLE 6
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 21 novembre 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 433766649 au greffe de MARSEILLE
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 70 380,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.20Z ( Activités comptables)
L'activité déclarée au greffe est : Activités comptables
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.20Z (Activités comptables), les activités sont :
- - l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- - l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- - l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- - l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- - les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais exclus
- - le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- - le recouvrement de factures (cf82.91Z)
- - les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
Chiffre d’affaire
ORIGA GROUP à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 5 772 194.00 € pour un résultat de 1 053 509.00 € grace à 4 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
ORIGA GROUP est du ressort du greffe de MARSEILLE dont les coordonnées postales sont 2 RUE EMILE POLLAK 13291 MARSEILLE CEDEX 06
Le greffe peut être appelé au 0491547040 aux horaires suivants : - du lundi au Jeudi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr
TVA intracommunautaire
Si ORIGA GROUP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR48433766649
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ORIGA GROUP de part son activité de 69.20Z ( Activités comptables) sont :
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (85.8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.9% des salariés)
- 01237 : Centres de gestion agréés (1.2% des salariés)
- 02316 : Centres de gestion agréés et habilités (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ORIGA GROUP
- 2010-04-14 : nomination du Gérant : Cornet, Fabrice
- 2016-06-03 : Gérant : DUCHEMIN Frédéric en fonction le 15 Mars 2016 Gérant : CORNET Fabrice en fonction le 15 Mars 2016 Gérant : CORNET Guy Gabriel en fonction le 30 Mars 2016 Gérant : IBANEZ Manuel en fonction le 31 Mai 2016 Gérant : VERGEZ Brice en fonction le 31 Mai 2016 Gérant : PERALDI Laetitia en fonction le 31 Mai 2016
- 2017-12-22 : Gérant : DUCHEMIN Frédéric en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : CORNET Fabrice en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : IBANEZ Manuel en fonction le 31 Mai 2016 ; Gérant : VERGEZ Brice en fonction le 31 Mai 2016 ; Gérant : PERALDI Laetitia en fonction le 31 Mai 2016
- 2018-02-02 : Gérant : DUCHEMIN Frédéric en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : CORNET Fabrice en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : IBANEZ Manuel en fonction le 31 Mai 2016 ; Gérant : VERGEZ Brice en fonction le 31 Mai 2016 ; Gérant : PERALDI Laetitia en fonction le 31 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDESCOM en fonction le 31 Janvier 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : BROCHUT Marc en fonction le 31 Janvier 2018
- 2018-07-18 : Gérant : DUCHEMIN Frédéric en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : CORNET Fabrice en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : VERGEZ Brice en fonction le 31 Mai 2016 ; Gérant : PERALDI Laetitia en fonction le 31 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDESCOM en fonction le 31 Janvier 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : BROCHUT Marc en fonction le 31 Janvier 2018
- 2019-02-15 : Gérant : DUCHEMIN Frédéric en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : CORNET Fabrice en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : VERGEZ Brice en fonction le 31 Mai 2016 ; Gérant : PERALDI Laetitia en fonction le 31 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDESCOM en fonction le 31 Janvier 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : BROCHUT Marc en fonction le 31 Janvier 2018 ; Gérant : SITRI Eva Marie en fonction le 13 Février 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ORIGA GROUP et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ORIGA GROUP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 433766649 00050 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2000-11-21 : mardi 21 novembre 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 69.20Z : Activités comptables |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités comptables |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ORIGA GROUP- CO
2020 | 6 491 197.00 | 5 840 626.00 |
2019 | 650 571.00 | 5 279 601.00 |
2020 | 70 380.00 |
2019 | 64 740.00 |
2020 | 778 398.00 |
2019 | 466 307.00 |
2020 | 5 840 626.00 |
2019 | 5 279 601.00 |
2020 | 5 772 194.00 | 5 800 219.00 |
2019 | 28 025.00 | 5 610 560.00 |
2020 | 1 053 509.00 |
2019 | 587 004.00 |
2020 | 778 398.00 |
2019 | 466 307.00 |
2020 | 2 410 425.00 | 673 796.00 |
2019 | 1 736 629.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ORIGA GROUP- mardi 25 mars 2008: Depot des comptes
- mardi 07 avril 2009: Depot des comptes
- mercredi 14 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100072 publié le 14/04/2010Annonce n° 2324 N° RCS : 433766649 - Dénomination : CONSEIL EXPERTISE COMMISSARIAT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 40000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Cornet, Fabrice - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 10 mai 2010: Depot des comptes
- lundi 28 mars 2011: Depot des comptes
- mardi 31 janvier 2012: Depot des comptes
- lundi 25 mars 2013: Depot des comptes
- vendredi 21 février 2014: Depot des comptes
- lundi 26 janvier 2015: Depot des comptes
- mardi 16 février 2016: Depot des comptes
- mardi 22 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160057 publié le 22/03/2016Annonce n° 409 N° RCS : 433766649 - Dénomination : CONSEIL EXPERTISE COMMISSARIAT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 40000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification du capital..
- vendredi 03 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160109 publié le 03/06/2016Annonce n° 223 N° RCS : 433766649 - Dénomination : CONSEIL EXPERTISE COMMISSARIAT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DUCHEMIN Frédéric en fonction le 15 Mars 2016 Gérant : CORNET Fabrice en fonction le 15 Mars 2016 Gérant : CORNET Guy Gabriel en fonction le 30 Mars 2016 Gérant : IBANEZ Manuel en fonction le 31 Mai 2016 Gérant : VERGEZ Brice en fonction le 31 Mai 2016 Gérant : PERALDI Laetitia en fonction le 31 Mai 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 02 février 2017: Depot des comptes
- mercredi 01 mars 2017: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 189 N° RCS : 433766649 - Dénomination : CONSEIL EXPERTISE COMMISSARIAT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 40000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce. - Origine :
- vendredi 19 mai 2017: Modification
Bodacc B n°20170096 publié le 19/05/2017Annonce n° 135 N° RCS : 433766649 - Dénomination : ORIGA GROUP - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 71240.00 EUR - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Suppression du sigle. Modification du capital. Modification du nom commercial. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination FIPROVEX Forme juridique SARL Siège social 45 Cours Gouffé 13006 MARSEILLE
- vendredi 22 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170246 publié le 22/12/2017Annonce n° 217 N° RCS : 433766649 - Dénomination : ORIGA GROUP - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DUCHEMIN Frédéric en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : CORNET Fabrice en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : IBANEZ Manuel en fonction le 31 Mai 2016 ; Gérant : VERGEZ Brice en fonction le 31 Mai 2016 ; Gérant : PERALDI Laetitia en fonction le 31 Mai 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 02 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180023 publié le 02/02/2018Annonce n° 414 N° RCS : 433766649 - Dénomination : ORIGA GROUP - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DUCHEMIN Frédéric en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : CORNET Fabrice en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : IBANEZ Manuel en fonction le 31 Mai 2016 ; Gérant : VERGEZ Brice en fonction le 31 Mai 2016 ; Gérant : PERALDI Laetitia en fonction le 31 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDESCOM en fonction le 31 Janvier 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : BROCHUT Marc en fonction le 31 Janvier 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 18 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180134 publié le 18/07/2018Annonce n° 213 N° RCS : 433766649 - Dénomination : ORIGA GROUP - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DUCHEMIN Frédéric en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : CORNET Fabrice en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : VERGEZ Brice en fonction le 31 Mai 2016 ; Gérant : PERALDI Laetitia en fonction le 31 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDESCOM en fonction le 31 Janvier 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : BROCHUT Marc en fonction le 31 Janvier 2018 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 15 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190033 publié le 15/02/2019Annonce n° 178 N° RCS : 433766649 - Dénomination : ORIGA GROUP - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DUCHEMIN Frédéric en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : CORNET Fabrice en fonction le 15 Mars 2016 ; Gérant : VERGEZ Brice en fonction le 31 Mai 2016 ; Gérant : PERALDI Laetitia en fonction le 31 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDESCOM en fonction le 31 Janvier 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : BROCHUT Marc en fonction le 31 Janvier 2018 ; Gérant : SITRI Eva Marie en fonction le 13 Février 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 02 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200105 publié le 02/06/2020Annonce n° 199 N° RCS : 433766649 - Dénomination : ORIGA GROUP COEXCOM - FIPROVEX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 70380.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
- mardi 30 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ORIGA GROUP- mercredi 01 septembre 2004 : Fermé
65 AV KLEBER 75116 PARIS 16 - lundi 20 juillet 2009 : Fermé
68 AV DU PRADO 13006 MARSEILLE 6 - mercredi 01 juillet 2020 : Fermé
40 AV HOCHE 75008 PARIS 8 - jeudi 31 mai 2018 : Fermé
25 BD NOTRE DAME 13006 MARSEILLE 6 - dimanche 21 janvier 2018 : Ouvert
45 CRS GOUFFE 13006 MARSEILLE 6 - jeudi 01 mars 2018 : Fermé
CLOS DE LA CRISTOLE 84140 AVIGNON - lundi 03 septembre 2018 : Ouvert
50 RUE BERTHY ALBRECHT 84000 AVIGNON - vendredi 01 février 2019 : Ouvert
203 AV PAUL JULLIEN DOMAINE L'ESCAPADE 13100 LE THOLONET - mercredi 01 juillet 2020 : Ouvert
1 RUE BEAUJON 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ORIGA GROUP- ISSANY NADIA : 9 RUE DU PROFESSEUR ROUX 88000 EPINAL
- AUDIT DIAGNOSTIC ORGANISATION CONSEIL : 117 RUE DE LA VALLEE 59178 MILLONFOSSE
- C-MEX : 12 AV DU PARC 31700 BLAGNAC
- CABINET DESPLAT : 32 BD ALBERT 1ER 33800 BORDEAUX
- CABINET FRANCIS DONNARUMMA : 9 RUE DU VIEUX MOULIN 74960 ANNECY
- CABINET ROUENNAIS D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE : AV DES HAUTS GRIGNEUX 76420 BIHOREL
- CHASTANET CONSEILS : 10 RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC 56000 VANNES
- CLICK ENTREPRISE : 1 ALL DES PLANTES 95000 CERGY
- COGEM AUDIT : 3 RUE JEAN CARMET 69800 SAINT-PRIEST
- COMPAGNIE EUROPENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL : 259 BD PEREIRE 75017 PARIS 17
- CONSEILS EXPERTS COMPTABLES : 69 BD DE VERDUN 12400 SAINT-AFFRIQUE
- ELLIPSE CONSEIL : 145 AV CLEMENT ADER 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
- PPI SXM : 34 RUE CANNE A SUCRE 97150 SAINT MARTIN
- SCOREX : 10 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
- SCP HEQUET BRYSELBOUT : 2 RUE DE REIMS 59175 TEMPLEMARS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ORIGA GROUP- BORNET SOPHIE : 3 PL FELIX BARET 13006 MARSEILLE 6
- BOUDISSA SARAH : 27 RUE DE LA LOUBIERE 13006 MARSEILLE 6
- CAMUS PATRICIA : 75 RUE DE LA PALUD 13006 MARSEILLE 6
- KHAIAT MICHAEL : 31 CRS PIERRE PUGET 13006 MARSEILLE 6
- LOMBARDI CELINE : 13 CRS PIERRE PUGET 13006 MARSEILLE 6
- MORATO MARIA : 66 RUE TILSIT 13006 MARSEILLE 6
- NELLEC JULIA : 5 RUE BUSSY L INDIEN 13006 MARSEILLE 6
- OUERTANI YAMINA : 3 RUE GUSTAVE RICARD 13006 MARSEILLE 6
- SEKNAZI VALERIE : 17 RUE SAINT ADRIEN 13006 MARSEILLE 6
- ASS MUSICADANSE PRODUCTIONS : 67 RUE SAINT JACQUES 13006 MARSEILLE 6
- ERIC FARNE CONSEILS ET COMPTABILITE : 9 RUE D ARCOLE 13006 MARSEILLE 6
- EVA PIZZA : 100 CRS LIEUTAUD 13006 MARSEILLE 6
- NER : 134 AV DE TOULON 13006 MARSEILLE 6
- SCI DESYDELA : 114 RUE SYLVABELLE 13006 MARSEILLE 6
- SCI VA A LA FONTAINE : 66 RUE SAINT JACQUES 13006 MARSEILLE 6
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ORIGA GROUPRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives