NG BIO
Présentation générale de NG BIO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société NG BIO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société NG BIO est situé au 12 AV DE LA RESISTANCE 93100 MONTREUIL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 22 décembre 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 433976545 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 320 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 86.90B ( Laboratoires d'analyses médicales)
L'activité déclarée au greffe est : Laboratoires d'analyses médicales
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 86.90B (Laboratoires d'analyses médicales), les activités sont :
- - les activités des laboratoires d'analyses médicales (sang, urine, etc.)
Mais exclus
- - l'analyse et l'interprétation d'images médicales (cf86.22A)
- - la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- - les activités de contrôle dans le domaine de l'hygiène alimentaire (cf71.20B)
- - les activités de laboratoire d'analyses non médicales (cf71.20B)
Chiffre d’affaire
NG BIO à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 2 524 123.00 € pour un résultat de 68 732.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
NG BIO est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si NG BIO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR12433976545
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à NG BIO de part son activité de 86.90B ( Laboratoires d'analyses médicales) sont :
- 00959 : Laboratoires d'analyses médicales (98% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société NG BIO
- 2011-01-18 : Co-gérant : NATAF Eric en fonction le 25 Novembre 2002 Co-gérant : GHERON Bruno en fonction le 21 Septembre 2004 Commissaire aux comptes suppléant : AUFIGEX en fonction le 07 Janvier 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PINTENET Jean-Claude en fonction le 07 Janvier 2011
- 2014-03-18 : Gérant : NATAF Eric en fonction le 25 Novembre 2002 Gérant : GHERON Bruno en fonction le 21 Septembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : PINTENET Jean-Claude en fonction le 07 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CRESSOT EXPOSITO Carole en fonction le 10 Mars 2014
- 2015-05-10 : Gérant : NATAF Eric modification le 29 Avril 2015 Gérant : GHERON Bruno modification le 29 Avril 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CRESSOT EXPOSITO Carole modification le 29 Avril 2015 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PERON ET ASSOCIES en fonction le 29 Avril 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société NG BIO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | NG BIO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 433976545 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2000-12-22 : vendredi 22 décembre 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 86.90B : Laboratoires d'analyses médicales |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Activités pour la santé humaine |
Division | Autres activités pour la santé humaine |
Activite | Laboratoires d'analyses médicales |
Synonyme | laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de NG BIO- CO
2020 | 3 740 728.00 | 2 287 518.00 |
2019 | 1 453 209.00 | 2 305 208.00 |
2020 | 320 000.00 |
2019 | 320 000.00 |
2020 | 52 205.00 |
2019 | 98 949.00 |
2020 | 2 287 518.00 |
2019 | 2 305 208.00 |
2020 | 2 524 123.00 | 2 524 123.00 |
2019 | 2 645 138.00 |
2020 | 68 732.00 |
2019 | 128 785.00 |
2020 | 52 205.00 |
2019 | 98 949.00 |
2020 | 664 883.00 | 242 869.00 |
2019 | 416 777.00 | 5 238.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société NG BIO- jeudi 27 mars 2008: Depot des comptes
- mercredi 04 février 2009: Depot des comptes
- vendredi 19 février 2010: Depot des comptes
- mardi 18 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110012 publié le 18/01/2011Annonce n° 2125 N° RCS : 433976545 - Dénomination : LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE NATAF ET GHERON ANCIENNEMENT LABORATOIRE ELBAZ EN ABREGE LABORATOIRE NATAF ET GHERON ANCIENNEMENT ELBAZ - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Co-gérant : NATAF Eric en fonction le 25 Novembre 2002 Co-gérant : GHERON Bruno en fonction le 21 Septembre 2004 Commissaire aux comptes suppléant : AUFIGEX en fonction le 07 Janvier 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PINTENET Jean-Claude en fonction le 07 Janvier 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 02 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110023 publié le 02/02/2011Annonce n° 2776 N° RCS : 433976545 - Dénomination : NG BIO exploitation d'un laboratoire de biologie médicale multi site (Lbmms). - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification de l'activité.
- lundi 18 avril 2011: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2012: Depot des comptes
- mardi 02 avril 2013: Depot des comptes
- mardi 18 mars 2014: Depot des comptes
- mardi 18 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140054 publié le 18/03/2014Annonce n° 2111 N° RCS : 433976545 - Dénomination : NG BIO - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : NATAF Eric en fonction le 25 Novembre 2002 Gérant : GHERON Bruno en fonction le 21 Septembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : PINTENET Jean-Claude en fonction le 07 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CRESSOT EXPOSITO Carole en fonction le 10 Mars 2014 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 19 février 2015: Depot des comptes
- dimanche 10 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150089 publié le 10/05/2015Annonce n° 1350 N° RCS : 433976545 - Dénomination : NG BIO - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : NATAF Eric modification le 29 Avril 2015 Gérant : GHERON Bruno modification le 29 Avril 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CRESSOT EXPOSITO Carole modification le 29 Avril 2015 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PERON ET ASSOCIES en fonction le 29 Avril 2015 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 31 mars 2016: Depot des comptes
- vendredi 24 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 18 juin 2019: Depot des comptes
- mercredi 31 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société NG BIO- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
12 AV DE LA RESISTANCE 93100 MONTREUIL - jeudi 30 août 2018 : Fermé
38 BD ROUGET DE LISLE 93100 MONTREUIL - mercredi 01 août 2018 : Ouvert
105 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société NG BIO- ALZIEU MARC : 59 AV DE CORNEBARRIEU 31700 BLAGNAC
- BIGOUROUX YANNICK : CRS GOUDOULI 31130 QUINT-FONSEGRIVES
- DARDELET DENIS : 7 PL MICHELET 43000 LE PUY-EN-VELAY
- ESCAPAT PHILIPPE : 2 RUE CARLAC 81300 GRAULHET
- GAUTIER ANNE LISE : 12 PL DU PARLEMENT DE BRETAGNE 35000 RENNES
- JABOUILLE CATHERINE : 5 RUE DU COUEDIC 29600 PLOURIN-LES-MORLAIX
- LACROIX JULIEN : 13 AV D ALSACE 32000 AUCH
- MARECAL MARYSE : 54 RUE DE LA REPUBLIQUE 13002 MARSEILLE 2
- MIRABEL CHRISTIANE : 55 AV GABRIEL PERI 13430 EYGUIERES
- NATALI FRANCOISE : 2 AV CHARLES DE GAULLE 13340 ROGNAC
- OLEJNIK YANN : 41 IMP DES TROIS POINTES 34980 SAINT-GELY-DU-FESC
- PERRIN ANNE : 3 PL PIERRE MENDES FRANCE 91000 EVRY-COURCOURONNES
- ALPA BIO NOSO CONSEIL : 4 RUE DES AERONEFS 37210 PARCAY-MESLAY
- LABORATOIRE CONTROLE HYGIENE VENDOME : 320 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- SELARL BIOLOGIE MEDICALE DES DEUX ORMES : 4 BD DES DEUX ORMES ZAC 13090 AIX-EN-PROVENCE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société NG BIO- BOUADI HAMZA : 36 RUE MOLIERE 93100 MONTREUIL
- CONCHAUDRON CORINNE : 8 SEN DES BUTTES 93100 MONTREUIL
- DEDOBBELEER FRANCIS : 24 RUE BARBES 93100 MONTREUIL
- HAMMAMI HAMZA : 36 RUE DU PROGRES 93100 MONTREUIL
- JOSSELIN GISELE : 18 RUE DESGRANGES 93100 MONTREUIL
- MVHOM ASUMU USHER : 57 RUE MICHELET 93100 MONTREUIL
- ORLOVIC DANICA : 2 BD PAUL VAILLANT COUTURIER 93100 MONTREUIL
- SOUVIGNET FLORENT : 13 RUE GAMBETTA 93100 MONTREUIL
- DTJ SERVICES : 86 RUE VOLTAIRE 93100 MONTREUIL
- E.P.R : 198 RUE DE PARIS 93100 MONTREUIL
- LE TEMPS DES CERISES : 263 RUE DE PARIS 93100 MONTREUIL
- MARCEL : 50 RUE COLMET LEPINAY 93100 MONTREUIL
- S.C.I. DES BOXES : 65 AV DU PRESIDENT WILSON 93100 MONTREUIL
- SYND COPR DU 133 RUE RAYMOND LOSSERAN : 1 RUE MERIEL 93100 MONTREUIL
- TRANSIMO : 95 AV DU PRESIDENT WILSON 93100 MONTREUIL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société NG BIORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives