JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
Présentation générale de JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA est situé au 204 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 octobre 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 434220406 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à directoire (s.a.i.) au capital de 2 533 394,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.32A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- - l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- - le recouvrement des loyers
Mais exclus
- - les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
Chiffre d’affaire
JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 12 502 778.00 € pour un résultat de 769 968.00 € grace à 14 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR21434220406
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA de part son activité de 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (84.5% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (6.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [45 17] boureau, pierre ;
- ayache, romain
- berkman, william,
- boureau, pierre,
- cabinet audexo,
- continentale d'audit,
- de labarriere, xavier,
- fereres, maîr
- gaucher, pierre,
- haas, chloe,
- haas, chloe,
- haas, chloé ; modification du
- lefevre,
- lubkowska,
- renat, michael,
Les modifications survenues dans l'administration de la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
- 2008-04-17 : VICE PRESIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE partant : DEYNOUX, SYLVIE, nomination du VICE PRESIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : LEFEVRE, nom d'usage : BOUREAU, Catherine
- 2008-09-30 : modification du Directeur général et Membre du Directoire Boureau, Rodolphe, nomination du Membre du Directoire : Charon, Mikael, nomination du Membre du Directoire : Avila, Gerard, Commissaire aux comptes titulaire partant : INTER AUDIT CONTROL (SARL), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CONTINENTALE D'AUDIT.
- 2012-01-26 : Commissaire aux comptes titulaire partant : CONTINENTALE D'AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Berkman, William, Commissaire aux comptes suppléant partant : De Labarriere, Xavier, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Fereres, Maîr
- 2013-10-02 : Membre du Directoire partant : Gaucher, Pierre, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Lefevre, nom d'usage : Boureau, Catherine, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Haas, Chloé, Membre du conseil de surveillance partant : Haas, Chloe, Commissaire aux comptes titulaire partant : Berkman, William, Commissaire aux comptes suppléant partant : Fereres, Maîr
- 2013-10-02 : Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Lefevre, nom d'usage : Boureau, Catherine, nomination du Membre du Directoire : Renat, Michael, nomination du Membre du conseil de surveillance : Haas, Chloe, nomination du Membre du conseil de surveillance : Boureau, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AUDEXO, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ayache, Romain
- 2013-10-02 : nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Haas, Chloé, Membre du conseil de surveillance partant : Haas, Chloe
- 2019-08-01 : nomination du Membre du directoire : Peri, Aurélien ; nomination du Membre du directoire : Beillard, Kévin
- 2019-09-18 : modification du Directeur général et Membre du Directoire Charon, Mikael
- 2020-08-09 : Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Haas, Chloé ; modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Boureau, Pierre ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Lubkowska, nom d'usage : Haas, Jadwica
Les autres mandats des administrateurs
- ayache, romain :
- 2019-05-03 : BY ME (751110537)
- 2018-10-31 : DORMOYDIS (528463342)
- 2018-01-19 : FIP FRANCE (507841674)
- 2016-08-09 : L.HôTEL (451324867)
- 2016-07-31 : L.HOTEL.HOLDING (521860882)
- 2016-06-24 : EPIC HOLDING FRANCE (448946376)
- 2015-11-06 : ARTEVIA (509737573)
- 2014-10-01 : TOUTABO (480467000)
- 2014-08-05 : LUDWIN GROUP (498003854)
- 2014-01-02 : KANOPÉE (490931540)
- berkman, william, :
- 2012-07-20 : DCI IMMOBILIER (419127980)
- 2012-01-04 : ARTEVIA (509737573)
- 2011-11-16 : TOUTABO (480467000)
- 2010-03-03 : SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE ET FONCIERE (542095146)
- continentale d'audit, :
- 2015-01-23 : SAS MONTAIGNE MARIGNAN PARTICIPATIONS (450123294)
- 2014-09-16 : JETSET VOYAGES (338405319)
- 2013-10-01 : MAIL ORDER FACTORY (478949480)
- 2013-09-26 : ACTE II (444567721)
- 2013-09-19 : L F P (402283550)
- 2012-04-30 : SunGard Financial Systems (France) (347600645)
- 2009-12-15 : THE CHINESE CHANNEL (FRANCE) SAS (449074087)
- 2009-11-15 : NOUVEAU MONDE EDITIONS (433048816)
- 2008-10-08 : PIERRE CONSEIL (444576714)
- de labarriere, xavier, :
- 2015-09-24 : SOFICAVE (508964665)
- 2010-01-31 : FINANCIERE CRYSTAL PARTNERS (493004741)
- lefevre, :
- 2012-02-15 : GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS DU ROI (539961623)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA |
Dénomination usuelle de l'unité légale | JEAN CHARPENTIER |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 434220406 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5699 SA à directoire (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 2000-10-01 : dimanche 01 octobre 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 68.32A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA- CO
2019 | 52 332 462.00 | 51 239 861.00 |
2018 | 1 092 600.00 | 40 652 087.00 |
2019 | 2 533 394.00 |
2018 | 2 533 394.00 |
2019 | 586 131.00 |
2018 | 1 063 297.00 |
2019 | 51 239 861.00 |
2018 | 40 652 087.00 |
2019 | 12 502 778.00 |
2018 | 12 198 244.00 |
2019 | 769 968.00 |
2018 | 1 776 892.00 |
2019 | 586 131.00 |
2018 | 1 063 297.00 |
2019 | 45 526 947.00 |
2018 | 45 526 947.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA- jeudi 17 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080067 publié le 17/04/2008Annonce n° 1407 N° RCS : 434220406 - Dénomination : JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 2533394 EUR - Administration : VICE PRESIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE partant : DEYNOUX, SYLVIE, nomination du VICE PRESIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : LEFEVRE, nom d'usage : BOUREAU, Catherine - Modification : Texte de la publication: RCS Paris B434220406. RC 01-B01413. JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA. Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Capital : 2 533 394 euros. Adresse du siège social : 204 BD VOLTAIRE 75011 PARIS. Commentaires
- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- mardi 30 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080176 publié le 30/09/2008Annonce n° 1265 N° RCS : 434220406 - Dénomination : JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 2533394 EUR - Administration : modification du Directeur général et Membre du Directoire Boureau, Rodolphe, nomination du Membre du Directoire : Charon, Mikael, nomination du Membre du Directoire : Avila, Gerard, Commissaire aux comptes titulaire partant : INTER AUDIT CONTROL (SARL), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CONTINENTALE D'AUDIT. - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 10 décembre 2009: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- samedi 15 octobre 2011: Depot des comptes
- jeudi 26 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120018 publié le 26/01/2012Annonce n° 1219 N° RCS : 434220406 - Dénomination : JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 2533394 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : CONTINENTALE D'AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Berkman, William, Commissaire aux comptes suppléant partant : De Labarriere, Xavier, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Fereres, Maîr - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 05 septembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 30 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 02 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130190 publié le 02/10/2013Annonce n° 1886 N° RCS : 434220406 - Dénomination : JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 2533394 EUR - Administration : Membre du Directoire partant : Gaucher, Pierre, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Lefevre, nom d'usage : Boureau, Catherine, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Haas, Chloé, Membre du conseil de surveillance partant : Haas, Chloe, Commissaire aux comptes titulaire partant : Berkman, William, Commissaire aux comptes suppléant partant : Fereres, Maîr - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 02 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130190 publié le 02/10/2013Annonce n° 1894 N° RCS : 434220406 - Dénomination : JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 2533394 EUR - Administration : Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Lefevre, nom d'usage : Boureau, Catherine, nomination du Membre du Directoire : Renat, Michael, nomination du Membre du conseil de surveillance : Haas, Chloe, nomination du Membre du conseil de surveillance : Boureau, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AUDEXO, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ayache, Romain - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 02 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130190 publié le 02/10/2013Annonce n° 1902 N° RCS : 434220406 - Dénomination : JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 2533394 EUR - Administration : nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Haas, Chloé, Membre du conseil de surveillance partant : Haas, Chloe - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 août 2014: Depot des comptes
- mardi 06 octobre 2015: Depot des comptes
- dimanche 18 octobre 2015: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 679 N° RCS : 434220406 - Dénomination : JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 2533394.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 11 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 01 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 01 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190147 publié le 01/08/2019Annonce n° 1936 N° RCS : 434220406 - Dénomination : JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 2533394 EUR - Administration : nomination du Membre du directoire : Peri, Aurélien ; nomination du Membre du directoire : Beillard, Kévin - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 18 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190180 publié le 18/09/2019Annonce n° 1362 N° RCS : 434220406 - Dénomination : JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 2533394 EUR - Administration : modification du Directeur général et Membre du Directoire Charon, Mikael - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 08 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190236 publié le 08/12/2019Annonce n° 2341 N° RCS : 434220406 - Dénomination : JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA Transactions immobilières et de fonds de commerce, expertise, gérance, location immobilière, conseil immobilier, syndicat d'immeuble administration de biens. Toutes opérations de courtage d'assurances et réassurances sous toutes leurs formes. - forme juridique : Société anonyme - capital : 2533394 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- dimanche 09 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200153 publié le 09/08/2020Annonce n° 2424 N° RCS : 434220406 - Dénomination : JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 2533394 EUR - Administration : Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Haas, Chloé ; modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Boureau, Pierre ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Lubkowska, nom d'usage : Haas, Jadwica - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA- jeudi 31 octobre 2019 : Ouvert
204 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11 - lundi 01 novembre 2004 : Fermé
281 RUE DES PYRENEES 75020 PARIS 20 - mercredi 30 juin 2010 : Fermé
111 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
6 RUE LEDRU ROLLIN 92150 SURESNES - mardi 31 décembre 2002 : Fermé
30 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
184 RUE DU CHATEAU 75014 PARIS 14 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
29 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11 - lundi 02 janvier 2012 : Fermé
61 RUE TRAVERSIERE 75012 PARIS 12 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
246 RUE DES PYRENEES 75020 PARIS 20 - mercredi 30 juin 2010 : Fermé
3 RUE DEBELLEYME 75003 PARIS 3 - lundi 02 janvier 2012 : Fermé
81 BD DE CHARONNE 75011 PARIS 11 - mercredi 30 juin 2010 : Fermé
17 RUE EMILE DUCLAUX 75015 PARIS 15 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
88 AV MOZART 75016 PARIS 16 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
198 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11 - lundi 02 novembre 2009 : Ouvert
83 BD BEAUMARCHAIS 75003 PARIS 3 - jeudi 01 juillet 2010 : Ouvert
22 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15 - lundi 02 janvier 2012 : Fermé
7 AV BALZAC 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES - mercredi 01 juin 2016 : Fermé
7 RUE BOBILLOT 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES - lundi 02 janvier 2012 : Ouvert
31 RUE DE MONTREUIL 75011 PARIS 11 - lundi 01 janvier 2018 : Fermé
81 RUE SAINT MAUR 75011 PARIS 11 - mercredi 01 juin 2016 : Ouvert
68 AV VICTOR HUGO 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES - lundi 01 janvier 2018 : Ouvert
21 RUE SAINT MAUR 75011 PARIS 11 - lundi 02 mars 2020 : Ouvert
11 RUE D ASSAS 75006 PARIS 6 - lundi 02 mars 2020 : Ouvert
38 RUE FESSART 75019 PARIS 19
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA- ABADIE IMMOBILIERE DE GESTION : RUE PIERRE MAGNOLES 66600 RIVESALTES
- ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LA VALLEE AUX RENARDS : 81 RUE DU PONT DE CRETEIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- COLBERT IMMOBILIER : 22 RUE BLATIN 63000 CLERMONT-FERRAND
- CTIM LE VIEUX SEMINAIRE : 61 AV ALPHONSE TOREILLE 06140 VENCE
- DB SUPPORT : NDR STRANDVEJ 3
- LEON : MOUNICAT 32310 VALENCE-SUR-BAISE
- QUARTUS SYNDIC : 52 QUAI RAMBAUD 69002 LYON 2EME
- REDOUTIMMO : 3 ZA LES MANGLES ACAJOU 97232 LE LAMENTIN
- SC BASBORD : 34 RUE DE L'ABATTOIR 69380 CHATILLON
- SCI DES ACACIAS : 13 RUE JULES BERTHONNEAU 41000 VILLEBAROU
- SCI VALHOTEL : CTRE COMMERCIAL AUCHAN 59494 PETITE-FORET
- SOC CIVILE ORTHO KENNEDY : AV DES LOISIRS 13600 LA CIOTAT
- SOC IMMOBILIERE LES BANDIERES : 2 RUE DU PETIT MALBRANDE 74100 ANNEMASSE
- SOCIETE SAINT-PAUL : 25 RUE LECLUSE 75017 PARIS 17
- SSBR : 154 MTE DE CALVAS 30000 NIMES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA- GUERARD PATRICK : 10 RUE DE CRUSSOL 75011 PARIS 11
- LEIGNEL SHIRLEY : 46 RUE TROUSSEAU 75011 PARIS 11
- MAYOR BERNARD : 56 RUE SEDAINE 75011 PARIS 11
- PROERES JULIEN : 5 RUE IMMEUBLES-INDUSTRIELS 75011 PARIS 11
- VALEN SALONI JUAN : 56 RUE DE LA FONTAINE AU ROI 75011 PARIS 11
- ASS TELETHON ESCP : 79 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11
- BORAN : 127 RUE AMELOT 75011 PARIS 11
- DMD LIMITED : 25 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 11
- EBK PARIS : 7 RUE LACHARRIERE 75011 PARIS 11
- ELISA : 149 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- GROUPE ORS : 75 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11
- KIFYOURSMILE.COM : 13 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS 11
- LA LENTEUR : 127 RUE AMELOT 75011 PARIS 11
- MYANIL : 33 AV PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11
- SCI LES ADRETS : 1 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives