H.M. DIS
Présentation générale de H.M. DIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société H.M. DIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société H.M. DIS est situé au 5 RUE DES TENNEROLLES 92210 SAINT-CLOUD
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 434417721 au greffe de NANTERRE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 220 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 45.11Z ( Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 45.11Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- - le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- - véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais exclus
- - la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- - la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
- - le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
Chiffre d’affaire
H.M. DIS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -1 425.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
H.M. DIS est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si H.M. DIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR72434417721
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à H.M. DIS de part son activité de 45.11Z ( Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers) sont :
- 01090 : Services de l'automobile (93.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.3% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société H.M. DIS
- 2010-10-10 : Commissaire aux comptes titulaire : COCHU Gerard en fonction le 31 Janvier 2001 Commissaire aux comptes suppléant : BRUNEL Jean Pierre en fonction le 31 Janvier 2001 Président : MOREL Hugues Marc Roger en fonction le 30 Septembre 2010
- 2014-04-01 : Commissaire aux comptes titulaire : COCHU Gerard en fonction le 31 Janvier 2001 Président : MOREL Hugues Marc Roger en fonction le 30 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CLC AUDIT en fonction le 24 Mars 2014
- 2017-10-12 : Président : MOREL Hugues Marc Roger en fonction le 30 Septembre 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : BARD Jean-Pierre en fonction le 09 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EC en fonction le 09 Octobre 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société H.M. DIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | H.M. DIS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | VIGNEUX VEHICULES DISTRIBUTION-VVD |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 434417721 00041 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2001-01-01 : lundi 01 janvier 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 45.11Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
Division | Commerce de véhicules automobiles |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de H.M. DIS- CO
2019 | 2 503 237.00 | 2 503 237.00 |
2018 |
2019 | 2 220 000.00 |
2018 |
2019 | -1 425.00 |
2018 |
2019 | 2 503 237.00 |
2018 |
2019 | -1 425.00 |
2018 |
2019 | -1 425.00 |
2018 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société H.M. DIS- mercredi 23 janvier 2008: Depot des comptes
- mardi 09 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 02 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 07 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 10 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100197 publié le 10/10/2010Annonce n° 1945 N° RCS : 434417721 - Dénomination : V V DIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 60000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : COCHU Gerard en fonction le 31 Janvier 2001 Commissaire aux comptes suppléant : BRUNEL Jean Pierre en fonction le 31 Janvier 2001 Président : MOREL Hugues Marc Roger en fonction le 30 Septembre 2010 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- dimanche 16 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110011 publié le 16/01/2011Annonce n° 1230 N° RCS : 434417721 - Dénomination : V V DIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2220000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 06 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110026 publié le 06/02/2011Annonce n° 2043 N° RCS : 434417721 - Dénomination : H. M. DIS prise de participations, à titre de placement, dans toutes sociétés immobilières à l'exclusion de celles conférant à leurs associés la qualité personnelle de commerçant responsable solidairement des dettes sociales. toutes activités d'achat, vente et location de tous véhicules, routiers notamment automobiles et/ ou transports neufs ou d'occasion. toutes prestations d'étude, de conseil, de développement, d'assistance technique et administratives dans les domaines de l'informatique. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification de l'activité. Modification de l'adresse du siège.
- mardi 18 octobre 2011: Depot des comptes
- mardi 02 octobre 2012: Depot des comptes
- jeudi 29 août 2013: Depot des comptes
- mardi 01 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140064 publié le 01/04/2014Annonce n° 1722 N° RCS : 434417721 - Dénomination : H. M. DIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : COCHU Gerard en fonction le 31 Janvier 2001 Président : MOREL Hugues Marc Roger en fonction le 30 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CLC AUDIT en fonction le 24 Mars 2014 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 08 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 12 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170196 publié le 12/10/2017Annonce n° 1957 N° RCS : 434417721 - Dénomination : H. M. DIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MOREL Hugues Marc Roger en fonction le 30 Septembre 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : BARD Jean-Pierre en fonction le 09 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EC en fonction le 09 Octobre 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 10 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société H.M. DIS- mercredi 05 janvier 2011 : Fermé
133 AV DU GENERAL DE GAULLE 91170 VIRY-CHATILLON - lundi 01 janvier 2007 : VIGNEUX VEHICULES DISTRIBUTION-VVD Fermé
3 AV HENRI BARBUSSE 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE - vendredi 05 janvier 2018 : Fermé
93 AV DU GENERAL DE GAULLE 91170 VIRY-CHATILLON - vendredi 05 janvier 2018 : Ouvert
5 RUE DES TENNEROLLES 92210 SAINT-CLOUD
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société H.M. DIS- AREOSA DA SILVA PATRICK : 3 RUE DE L OUCHE DU PORTEAU 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE
- AZOUIMA KEVIN : 3 ALL ARTHUR HONEGGER 95200 SARCELLES
- HORVATH MARIAN FLORIN : 115 AV PIERRE SEMARD 95400 VILLIERS-LE-BEL
- MEBAREK NOURREDINE : 5 RUE DES TROIS PAVILLONS 80090 AMIENS
- YAKHLAF SAID : 2 PL VICTOR HUGO 27300 BERNAY
- AAAS HOLDING AAAS CONSULTING ET FINANCE : 15 RUE COLONEL NAUDY 81300 GRAULHET
- BULLIT A.D.T. : 98 RUE ARDOIN 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- EA AUTOS : 2 PL EDGAR BLANC 83136 FORCALQUEIRET
- EDEN'S CARS : 271 RUE CLAUDE NOUGARO 34500 BEZIERS
- FR AUTOS : 81 AV DE LA DIVISION LECLERC 93350 LE BOURGET
- GETACAR : 240 AV JEAN JAURES 95100 ARGENTEUIL
- GOLFETTE & CO : 9 AV DES BORNES 51390 GUEUX
- KAN KHIRAT AUTOS NEGOCE : 2 RUE DES CHARMES 94440 VILLECRESNES
- RAYAN AUTOMOBILES : 97 RUE DU PRESIDENT DE GAULLE 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- SARL SCHMITT V.O. : 41 RUE DES ALLIES 55000 LONGEVILLE-EN-BARROIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société H.M. DIS- LOUCHARD FRANCOIS : 7 RUE ALEXANDRE COUTUREAU 92210 SAINT-CLOUD
- PEREIRA FARIAS CARLOS ANDRE : 22 PARC DU BEARN 92210 SAINT-CLOUD
- RAVISE GREGORY : 58 BD DE LA REPUBLIQUE 92210 SAINT-CLOUD
- WASSELIN THOMAS : 1 RUE DE BEARN 92210 SAINT-CLOUD
- ALTIKA : 13 AV DE LA FOUILLEUSE 92210 SAINT-CLOUD
- PHP CONSEIL : 51 RUE DES TENNEROLLES 92210 SAINT-CLOUD
- RICHER CONSULT : 16 PARC DE MONTRETOUT 92210 SAINT-CLOUD
- SCI A L'ABORDAGE : 1 RUE ROYALE 92210 SAINT-CLOUD
- SCI LES CAPICINES : 21 AV DE LA POMMERAIE 92210 SAINT-CLOUD
- SCI T.F.B : 5 RUE BORY D ARNEX 92210 SAINT-CLOUD
- SOC FINANCIERE ARCHES SAINT CLOUD : 202 BUREAUX DE LA COLLINE 92210 SAINT-CLOUD
- STE CIVILE JEMA : 40 RUE DU MONT VALERIEN 92210 SAINT-CLOUD
- SYND COPR DU 17 RUE DAILLY SQUARE GOUNOD : 23 RUE D ORLEANS 92210 SAINT-CLOUD
- SYND COPRO 5 AV DE LONGCHAMP : 5 AV DE LONGCHAMP 92210 SAINT-CLOUD
- YUMMYOU : 8 RUE JEANNE 92210 SAINT-CLOUD
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société H.M. DISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives