PACTES CONSEIL
Présentation générale de PACTES CONSEIL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PACTES CONSEIL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PACTES CONSEIL est situé au 7 RUE COMMINES 75003 PARIS 3
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 19 janvier 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 434584611 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
PACTES CONSEIL à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
PACTES CONSEIL est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PACTES CONSEIL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR28434584611
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PACTES CONSEIL de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- alefsen de boisredon d'assier, benoit
- gallois, pascal philippe
- heurteaux, thierry jean michel,
- werner, antoine
Les modifications survenues dans l'administration de la société PACTES CONSEIL
- 2008-12-26 : nomination du Gérant : Werner, Antoine.
- 2009-07-26 : nomination du Gérant : Alefsen De Boisredon D'assier, Benoit.
- 2013-07-31 : Gérant partant : Alefsen De Boisredon D'assier, Benoit
- 2015-04-12 : Gérant partant : Heurteaux, Thierry Jean Michel, Gérant partant : Werner, Antoine
- 2020-02-12 : nomination du Gérant : Robert, nom d'usage : Lucas, Anne-France Christiane Marie-Antoinette ; nomination du Gérant : Werner, Antoine
- 2020-07-15 : Gérant partant : Gallois, Pascal Philippe
- 2020-12-13 : Gérant partant : Werner, Antoine
- 2021-04-01 : nomination du Gérant : Werner, Antoine
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PACTES CONSEIL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PACTES CONSEIL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 434584611 00058 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2001-01-19 : vendredi 19 janvier 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PACTES CONSEILIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PACTES CONSEIL- mardi 02 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 26 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080237 publié le 26/12/2008Annonce n° 2296 N° RCS : 434584611 - Dénomination : PACTES CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 16800 EUR - Administration : nomination du Gérant : Werner, Antoine. - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 26 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090141 publié le 26/07/2009Annonce n° 2192 N° RCS : 434584611 - Dénomination : PACTES CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 16800 EUR - Administration : nomination du Gérant : Alefsen De Boisredon D'assier, Benoit. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 21 août 2009: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 12 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110114 publié le 12/06/2011Annonce n° 1689 N° RCS : 434584611 - Dénomination : PACTES CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 16800 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mardi 12 juillet 2011: Depot des comptes
- mercredi 15 août 2012: Depot des comptes
- mercredi 31 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130146 publié le 31/07/2013Annonce n° 1963 N° RCS : 434584611 - Dénomination : PACTES CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 16800 EUR - Administration : Gérant partant : Alefsen De Boisredon D'assier, Benoit - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 06 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130235 publié le 06/12/2013Annonce n° 1128 N° RCS : 434584611 - Dénomination : PACTES CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 16800 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 05 août 2014: Depot des comptes
- dimanche 12 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150071 publié le 12/04/2015Annonce n° 1891 N° RCS : 434584611 - Dénomination : PACTES CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 16800 EUR - Administration : Gérant partant : Heurteaux, Thierry Jean Michel, Gérant partant : Werner, Antoine - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 12 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150071 publié le 12/04/2015Annonce n° 1899 N° RCS : 434584611 - Dénomination : PACTES CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8400 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- vendredi 15 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150092 publié le 15/05/2015Annonce n° 3071 N° RCS : 434584611 - Dénomination : PACTES CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8400 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mercredi 05 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 26 octobre 2016: Depot des comptes
- lundi 07 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
- mercredi 12 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200030 publié le 12/02/2020Annonce n° 1553 N° RCS : 434584611 - Dénomination : PACTES CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8400 EUR - Administration : nomination du Gérant : Robert, nom d'usage : Lucas, Anne-France Christiane Marie-Antoinette ; nomination du Gérant : Werner, Antoine - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 15 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200135 publié le 15/07/2020Annonce n° 2614 N° RCS : 434584611 - Dénomination : PACTES CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8400 EUR - Administration : Gérant partant : Gallois, Pascal Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 13 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200242 publié le 13/12/2020Annonce n° 1205 N° RCS : 434584611 - Dénomination : PACTES CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8400 EUR - Administration : Gérant partant : Werner, Antoine - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 01 avril 2021: Modification
Bodacc B n°20210064 publié le 01/04/2021Annonce n° 3410 N° RCS : 434584611 - Dénomination : PACTES CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8400 EUR - Administration : nomination du Gérant : Werner, Antoine - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 21 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PACTES CONSEIL- lundi 01 juillet 2002 : Fermé
103 RUE D AMBOILE 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE - mercredi 01 décembre 2010 : Fermé
25 BD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS 1 - lundi 28 octobre 2013 : Fermé
54 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS 3 - dimanche 01 mars 2015 : Fermé
52 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS 3 - dimanche 01 mars 2015 : Ouvert
7 RUE COMMINES 75003 PARIS 3
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PACTES CONSEIL- BODE ROGER : 21 RUE DU PEUPLIER 67610 LA WANTZENAU
- BOUBLI ORNELLA : 4 QUAI DE LA REPUBLIQUE 94410 SAINT-MAURICE
- BULET KEVIN : 10 RUE VITAL 75116 PARIS 16
- CLAIN HELENE : 1 RUE ARNAUD MASSY 91250 SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL
- GALLOUET GUY : 24 CHE CHEMIN DE LA LOGE 84510 CAUMONT-SUR-DURANCE
- JAN CLEMENTINE : 126 RUE DE LA CONVENTION 75015 PARIS 15
- LI DAN : 8 ALL MARTIN GAUDIN 92230 GENNEVILLIERS
- REGOURD CYRIL : 153 RUE SAINT MAUR 75011 PARIS 11
- RENAUD LAETITIA : 4 RUE JEAN BERNOULLI 44700 ORVAULT
- ZHANG KE : 3 RUE FABRE D EGLANTINE 75012 PARIS 12
- AGK : 3212 CHE DE TANVOL 01440 VIRIAT
- DRC BUSINESS CONSULTING CORP : NEWCASTLE 19713 DELAWARE
- INTERVISTA : 4 RUE SEVERINE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- LD2D : 61 AV DE LA TOURELLE 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
- VILLAGE AI : 123 BD DU MONTPARNASSE 75006 PARIS 6
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PACTES CONSEIL- BEAUCHAMP CORALIE : 65 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 3
- BONGABOUNA KETI : 69 RUE DE TURENNE 75003 PARIS 3
- DANTAS DE OLIVEIRA ROSIANE : 47 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 3
- ELISEI SORIN : 24 RUE RAMBUTEAU 75003 PARIS 3
- 100 QUESTIONS : 197 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS 3
- CANOPY : 40 RUE DE SEVIGNE 75003 PARIS 3
- DECOTHERAPIE : 21 PL DE LA REPUBLIQUE 75003 PARIS 3
- DESIGN DEVELOPEMENT : 37 RUE DES ARCHIVES 75003 PARIS 3
- ETOILE 95 : 11 RUE GRENETA 75003 PARIS 3
- LAFEMIO : 10 RUE GRENETA 75003 PARIS 3
- MOUTARD PICHOT : 66 RUE DE SAINTONGE 75003 PARIS 3
- SBKM : 41 RUE VOLTA 75003 PARIS 3
- SCI SYLPHYDE SPBT : 11 RUE DE BRAQUE 75003 PARIS 3
- SOCOLATEX : 12 RUE DU BOURG L ABBE 75003 PARIS 3
- SYND COPRO 43 RUE MESLAY : 43 RUE MESLAY 75003 PARIS 3
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PACTES CONSEILRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives