M M W
Présentation générale de M M W
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société M M W et ses dirigeants.
Immatriculation
La société M M W est situé au 1 RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS 1
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 20 juin 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 438263964 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
M M W à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 6 988 595.00 € pour un résultat de 1 623 469.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
M M W est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si M M W est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR69438263964
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à M M W de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- france audit expertise sa,
- fulop, bouton et asssocies sa,
- groupe laurent taieb
- quiniou, emmanuel
- taieb, laurent ;
- viala, jean charles,
Les modifications survenues dans l'administration de la société M M W
- 2008-08-28 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Viala, Jean Charles, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT EXPERTISE SA, Commissaire aux comptes suppléant partant : FULOP, BOUTON ET ASSSOCIES SA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Quiniou, Emmanuel
- 2018-09-26 : Président partant : Taieb, Laurent ; nomination du Président : GROUPE LAURENT TAIEB
Les autres mandats des administrateurs
- france audit expertise sa, :
- 2009-07-08 : COMPAGNIE EUROPEENNE DE CASINOS (401762851)
- 2008-09-05 : COMPTOIR PARISIEN DE CHANGE ET MONNAIES (318111085)
- 2008-08-28 : LO SUSHI (419519301)
- 2008-08-28 : M M W 2 (438598112)
- 2008-08-08 : JEAN BELKACEM ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE DE DECORATION ET D ENTRETIEN IMMOBILIER (313631731)
- 2008-07-17 : ANDYVEST FRANCE (334315785)
- quiniou, emmanuel :
- 2021-01-15 : RUBEL & MENASCHE (562082990)
- 2020-03-27 : HOTEL DANIEL (562124453)
- 2019-06-05 : SOCIETE TOURISTIQUE DE LA TRINITE (424657237)
- 2019-06-04 : PARTOUCHE SPECTACLES & EVENEMENTS (499026664)
- 2019-05-26 : CASINO DE PORNIC (321591778)
- 2018-09-20 : PARTOUCHE INTERACTIVE (489581207)
- 2018-09-18 : Société Immobilière Grand Hainaut (548800382)
- 2018-08-02 : HAINAUT IMMOBILIER S.A. (414881672)
- 2018-07-11 : PARTOUCHE IMMOBILIER (491085189)
- 2018-06-03 : CASINO DE PORNICHET (340481308)
- 2018-04-01 : VENDÔME SOLUTIONS (789395001)
- 2014-08-17 : U.C.I. UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE (542064282)
- 2013-08-25 : SOCIETE DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE (438101339)
- 2012-09-09 : COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ET DE PESAGE C.E.D.P. (340898683)
- 2008-08-28 : M M W 2 (438598112)
- 2008-08-28 : LO SUSHI (419519301)
- 2008-08-08 : JEAN BELKACEM ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE DE DECORATION ET D ENTRETIEN IMMOBILIER (313631731)
- 2008-07-24 : GROUPE G E I (378766489)
- 2008-07-17 : ANDYVEST FRANCE (334315785)
- 2008-07-15 : HOTEL DU BERRI (421554189)
- viala, jean charles, :
- 2012-10-05 : DAMALINE (327338141)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société M M W et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | M M W |
Dénomination usuelle de l'unité légale | KONG - LO SUSHI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 438263964 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2001-06-20 : mercredi 20 juin 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de M M W- CO
2019 | 4 707 170.00 | 2 439 564.00 |
2018 | 2 267 606.00 | 2 445 577.00 |
2019 | 40 000.00 |
2018 | 40 000.00 |
2019 | 1 138 742.00 |
2018 | 1 140 431.00 |
2019 | 2 439 564.00 |
2018 | 2 445 577.00 |
2019 | 6 988 595.00 | 6 988 595.00 |
2018 | 7 464 873.00 |
2019 | 1 623 469.00 |
2018 | 1 625 781.00 |
2019 | 1 138 742.00 |
2018 | 1 140 431.00 |
2019 | 1 183 235.00 | 32 815.00 |
2018 | 1 150 420.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société M M W- jeudi 28 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080153 publié le 28/08/2008Annonce n° 1949 N° RCS : 438263964 - Dénomination : M M W - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Viala, Jean Charles, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT EXPERTISE SA, Commissaire aux comptes suppléant partant : FULOP, BOUTON ET ASSSOCIES SA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Quiniou, Emmanuel - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 24 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 27 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2011: Depot des comptes
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 03 octobre 2013: Depot des comptes
- mercredi 15 octobre 2014: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- mardi 12 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 25 septembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 26 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180183 publié le 26/09/2018Annonce n° 399 N° RCS : 438263964 - Dénomination : M M W - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Président partant : Taieb, Laurent ; nomination du Président : GROUPE LAURENT TAIEB - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 25 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société M M W- samedi 15 mars 2003 : Fermé
9 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
1 RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS 1
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société M M W- BEZAT RAOUTI : 37 RUE DUGOMMIER 66000 PERPIGNAN
- DEZ MARIE : 32 RUE TOURNEFORT 75005 PARIS 5
- MAURE PATRICIA : 75 RUE DES CONTAMINES 74470 BELLEVAUX
- PEREZ HIDALGO LEONIDAS : 10 CRS VICTOR HUGO 33000 BORDEAUX
- PICHON BRUNO : 6 RUE SAINTE CLAIRE 63000 CLERMONT-FERRAND
- CAMDEN BUS : RUE LOUIS LEPINE 13500 MARTIGUES
- G AND J : 2 LE PONT DE FRESNES 54200 VILLEY-SAINT-ETIENNE
- GA.F ASSOCIES : 199 RUE CLAUDE MOREL 01540 VONNAS
- L'OLIVIER : 5 RUE DU GENERAL DE GAULLE 56120 GUEGON
- MARVANDIER : 14 BD GEORGES ANDRIER 74200 THONON-LES-BAINS
- ODYSSEE SARL : 485 RTE DE BEYRES 40440 ONDRES
- SARL EKS : RTE DE FLEURY 91170 VIRY-CHATILLON
- SARL JUCLE : 12 PL DE L EGLISE 35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES
- SUSHI BAR KOUROU : 4 RUE ZENOBE GRAMME 97310 KOUROU
- VIETNAM : 859 AV DES FRERES ROQUEPLAN 13370 MALLEMORT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société M M W- CELNIK ADRIEN : 10 PL VENDOME 75001 PARIS 1
- NHOUYVANISVONG NIRIDA : 110 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- OUAZZI ABDELMOUMENE : 15 RUE DES HALLES 75001 PARIS 1
- BRIDE SOLAGRI : 23 RUE DU ROULE 75001 PARIS 1
- HYPERHIVE ENTERTAINMENT : 15 RUE DES HALLES 75001 PARIS 1
- IMMOFAR : 15 RUE DES HALLES 75001 PARIS 1
- JLPAC : 23 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS 1
- KP MANAGEMENT : 10 PL VENDOME 75001 PARIS 1
- LUCKY CASH DESIGN : 253 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- RB : 2 RUE DE MARENGO 75001 PARIS 1
- S.C.I. HELIOS : 31 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS 1
- SAINT MAX LACOMBE : 37 RUE ETIENNE MARCEL 75001 PARIS 1
- SCI CADAQ : 33 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS 1
- SODIGE SARL : 320 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- SYND.COPR. 21 RUE SERVANDONI 75006 PA : 15 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société M M WRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives