SUP DES RH
Présentation générale de SUP DES RH
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SUP DES RH et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SUP DES RH est situé au 54 RUE DOMBASLE 75015 PARIS 15
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 25 février 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 438360513 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 39 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : Formation continue d'adultes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
SUP DES RH à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 379 303.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SUP DES RH est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SUP DES RH est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR74438360513
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SUP DES RH de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [20] bompas & associes ;
- bompas & associes.
- bompas, francois ; modification du
- chauvel-trepier, georges
- courquin, laurent,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SUP DES RH
- 2008-10-30 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Courquin, Laurent, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BOMPAS & ASSOCIES.
- 2020-12-16 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Bompas, Francois ; modification du Commissaire aux comptes titulaire BOMPAS & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chauvel-Trepier, Georges
Les autres mandats des administrateurs
- bompas & associes. :
- 2009-06-25 : OCOLLECTO (505028555)
- courquin, laurent, :
- 2014-02-16 : BDO FRANCE - Léger et associés (480307131)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SUP DES RH et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SUP DES RH |
Sigle de l'unité légale | IFRHA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 438360513 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2001-02-25 : dimanche 25 février 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SUP DES RH- CO
2017 | 2 325 567.00 | 1 942 135.00 |
2016 | 383 432.00 | 1 629 671.00 |
2017 | 39 000.00 |
2016 | 39 000.00 |
2017 | 379 303.00 |
2016 | 129 578.00 |
2017 | 1 942 135.00 |
2016 | 1 629 870.00 |
2017 | 1 497 003.00 |
2016 | 1 497 003.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SUP DES RH- mardi 10 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080099 publié le 10/06/2008Annonce n° 1101 N° RCS : 438360513 - Dénomination : SUPdesRH Formation continue - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 39000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'adresse du siège
- mardi 08 juillet 2008: Depot des comptes
- jeudi 30 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080198 publié le 30/10/2008Annonce n° 1898 N° RCS : 438360513 - Dénomination : SUPdesRH Formation continue - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 39000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Courquin, Laurent, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BOMPAS & ASSOCIES. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 27 août 2009: Depot des comptes
- lundi 21 juin 2010: Depot des comptes
- lundi 27 juin 2011: Depot des comptes
- samedi 08 décembre 2012: Depot des comptes
- mardi 22 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 28 novembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 27 avril 2016: Depot des comptes
- vendredi 17 février 2017: Depot des comptes
- jeudi 19 octobre 2017: Depot des comptes
- vendredi 16 novembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 14 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190113 publié le 14/06/2019Annonce n° 787 N° RCS : 438360513 - Dénomination : SUP DES RH En france et dans tous pays : tout type de formation dans le cadre de la formation continue par tous moyens de formation la participation de la société par tous moyens dans toutes opérations pouvant se rapporter a son objet, par voie de création de sociétés nouvelles de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux de fusion ou autrement, apprentissage. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 39000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'activité de l'établissement principal
- dimanche 24 novembre 2019: Depot des comptes
- mercredi 16 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200244 publié le 16/12/2020Annonce n° 762 N° RCS : 438360513 - Dénomination : SUP DES RH - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 39000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Bompas, Francois ; modification du Commissaire aux comptes titulaire BOMPAS & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chauvel-Trepier, Georges - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SUP DES RH- mardi 01 avril 2003 : Fermé
39 RUE DE MOSCOU 75008 PARIS 8 - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
30 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 3 - jeudi 01 juillet 2010 : Ouvert
54 RUE DOMBASLE 75015 PARIS 15
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SUP DES RH- ARNAUD GERALD : 88 CHE DE BRANCHY 74600 ANNECY
- BEVAN JAMES : 9 JARDINS BOIELDIEU 92800 PUTEAUX
- BROCQUET CORINNE : 29 CHE NOTRE DAME DES NEIGES 73100 MOUXY
- COULOUX MARTINE : 8 ALL DES ECUREUILS 87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE
- DUPAYS SEBASTIEN : 245 CHE DES VIONNETS 74550 PERRIGNIER
- GARCIA HENRI : 221 AV DE NARVIK 13680 LANCON-PROVENCE
- LOUBET PATRICIA : 295 CHE DES GENETS 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
- ANIMAG : RUE FORTUNE CONSTANT 97139 LES ABYMES
- ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DE PALAISEAU : 54 RUE GUTENBERG 91120 PALAISEAU
- CAMPUS VEOLIA SEINE & NORD : RUE D ECANCOURT 95280 JOUY-LE-MOUTIER
- FORGE ACADEMY : 7 RUE DE CHAMPAGNE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- FORMATORIUM : 4 PL DE LA DEFENSE 92800 PUTEAUX
- HCP- INSTITUT : 26 AV DE L EUROPE 92270 BOIS-COLOMBES
- L ACADEMIE DES ETOILES DU VAR : CHE DE LA BASTIDE 83640 SAINT-ZACHARIE
- STREHO LEGAL : 11 RUE LAGARDE 75005 PARIS 5
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SUP DES RH- GAIN RICHARD : 41 RUE VIOLET 75015 PARIS 15
- GUY MIRANDA : 2 RUE FREDERIC MAGISSON 75015 PARIS 15
- OLIVIER FREDERIC : 7 RUE HENRI DUCHENE 75015 PARIS 15
- ZOUEIN DENISE : 7 RUE DU LAOS 75015 PARIS 15
- ASK HOLDING : 8 RUE ARMAND MOISANT 75015 PARIS 15
- ASSOCIATION DE SOLIDARITE POUR LE DEVELOPPEMENT DE OUAGADOU (A.S.D.O) : 39 RUE FREMICOURT 75015 PARIS 15
- ATTAQUE SIMPLE RIPOSTE : 120 RUE BRANCION 75015 PARIS 15
- CHARLES ALAIN ARCHITECTE JARDINIER : 62 RUE BRANCION 75015 PARIS 15
- COPR 27 R TIPHAINE 75015 PARIS : 27 RUE TIPHAINE 75015 PARIS 15
- INFO DATA CONSULTING : 19 RUE BARGUE 75015 PARIS 15
- JANATA : 2 RUE DES FAVORITES 75015 PARIS 15
- MANOLEVA : 22 AV EMILE ZOLA 75015 PARIS 15
- SCI DU MANOIR : 93 RUE BLOMET 75015 PARIS 15
- SFERES - SOCIETE D'EVALUATION DE RISQUES ET D'ETUDES STRATEGIQUES : 37 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS 15
- SOCIETE CIVILE LA LOUBINE : 91 AV EMILE ZOLA 75015 PARIS 15
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SUP DES RHRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives