GAUMONT RENNES
Présentation générale de GAUMONT RENNES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société GAUMONT RENNES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société GAUMONT RENNES est situé au 2 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS 8
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mercredi 27 juin 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 438391773 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 290 980,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 59.14Z ( Projection de films cinématographiques)
L'activité déclarée au greffe est : Projection de films cinématographiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 59.14Z (Projection de films cinématographiques), les activités sont :
- - la projection de films cinématographiques ou de bandes vidéo dans des salles de cinéma, en plein air ou dans d'autres installations de projection
- - les activités des ciné-clubs
Chiffre d’affaire
GAUMONT RENNES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 7 986 927.00 € pour un résultat de 150 512.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
GAUMONT RENNES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si GAUMONT RENNES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR55438391773
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à GAUMONT RENNES de part son activité de 59.14Z ( Projection de films cinématographiques) sont :
- 01307 : Exploitations cinématographiques (92.7% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- boris, etienne
- boris, etienne,
- chaumartin, anik
- coll, pierre,
Les modifications survenues dans l'administration de la société GAUMONT RENNES
- 2008-05-27 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Coll, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne
- 2011-08-07 : modification du Président LES CINEMAS GAUMONT PATHE SERVICES
- 2013-09-04 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin, Anik
- 2019-09-24 : modification du Président LES CINEMAS PATHE GAUMONT SERVICES ; Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Chaumartin, Anik
Les autres mandats des administrateurs
- boris, etienne :
- 2021-01-31 : CoreDux France (542056361)
- 2020-11-19 : VENTILATION INVESTISSEMENTS 1 (502495914)
- 2020-11-19 : MEILLEURTAUX (424264281)
- 2020-11-17 : LPS IMMOBILIER (441363728)
- 2020-08-14 : CHAMARAC SAS (329088660)
- 2020-07-28 : VANCO SAS (388496481)
- 2020-07-16 : GCE PARTICIPATIONS (491497996)
- 2020-04-02 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE LA BAULE (312826811)
- 2020-03-27 : LE CERCLE DES VACANCES (500157532)
- 2020-01-12 : ETOILE FRANCOIS 1ER (491164760)
- 2019-12-05 : VIVAPIERRE (503684201)
- 2019-11-17 : AJINOMOTO FOODS EUROPE (572233955)
- 2019-11-14 : Holding Saint Augustin (493401228)
- 2019-10-08 : HAYFIN ADVISORS (753984889)
- 2019-09-30 : AGORUS (348673369)
- 2019-09-10 : DHL Freight (France) SAS (488985771)
- 2019-09-06 : Wood Group Engineering Services France (488454430)
- 2019-08-22 : Mondelèz France Biscuit Distribution SAS (485331581)
- 2019-08-21 : SPE III COPERNIC (498911114)
- 2019-08-21 : LE ROMAINVILLE (440109825)
- boris, etienne, :
- 2017-07-31 : Edmond de Rothschild (France) (572037026)
- 2017-07-11 : BANQUE POPULAIRE DU NORD (457506566)
- 2016-10-06 : OXILIA (498616705)
- 2016-03-29 : FITCH FRANCE (378001283)
- 2015-09-18 : ANFIDIS (085781144)
- 2015-07-10 : SWISSLIFE BANQUE PRIVEE (382490001)
- 2015-04-29 : CATELLA FRANCE (412670374)
- 2014-07-02 : CAP GEMINI (330703844)
- 2014-06-29 : POTEL ET CHABOT (552043754)
- 2013-10-16 : JEAN LOUIS DAVID FRANCE (612030239)
- 2012-08-29 : SOCIETE DE VALORISATION FONCIERE ET IMMOBILIERE (428684963)
- 2012-07-31 : COFIMAGE 18 (489089193)
- 2010-10-06 : ResiCo (401379128)
- chaumartin, anik :
- 2020-12-06 : FALKO (792639445)
- 2020-10-20 : QUALIUM INVESTISSEMENT (394791115)
- 2020-10-16 : GIAT INDUSTRIES (352751143)
- 2020-09-22 : EURIAL MANAGEMENT (799033824)
- 2020-05-15 : BERF FRANCE 6 SNC (794350835)
- 2020-05-05 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2020-03-15 : TEREOS COMMODITIES FRANCE (792870743)
- 2020-03-13 : ASOS FRANCE (753456672)
- 2020-02-09 : Graff Diamonds SARL (504221425)
- 2019-12-10 : WEP WATFORD (421973181)
- 2019-11-28 : HOLGER CHRISTIANSEN FRANCE (419398524)
- 2019-11-03 : TOP OFFICE (404052193)
- 2019-10-27 : MONTAIGNE & Cie (790026280)
- 2019-10-22 : CRIT IMMOBILIER (572181097)
- 2019-10-17 : NEW LOOK FRANCE (487493199)
- 2019-09-05 : SIACI Saint Honoré (572059939)
- 2019-09-05 : MSH INTERNATIONAL (352807549)
- 2019-08-27 : AUCHAN HOLDING (476180625)
- 2019-08-27 : TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE (400185534)
- 2019-08-08 : ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE (732050034)
- coll, pierre, :
- 2016-12-02 : LEASECOM (331554071)
- 2012-07-29 : CARDIF ASSURANCE VIE (732028154)
- 2011-09-01 : CM-CIC EPARGNE SALARIALE (692020878)
- 2010-07-15 : DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL ou en abrégé DCI (722031176)
- 2010-07-11 : CM - CIC BAIL (642017834)
- 2009-02-19 : PARIBAS DERIVES GARANTIS (393065735)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société GAUMONT RENNES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | GAUMONT RENNES |
Dénomination usuelle de l'unité légale | GAUMONT 1 A 8 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 438391773 00035 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2001-06-27 : mercredi 27 juin 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 59.14Z : Projection de films cinématographiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Division | Activités cinématographiques, vidéo et de télévision |
Activite | Projection de films cinématographiques |
Synonyme | cinéma, salle de cinéma, ciné-club |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de GAUMONT RENNES- CO
2019 | 7 286 788.00 | 5 008 649.00 |
2018 | 2 278 139.00 | 5 415 492.00 |
2019 | 2 290 980.00 |
2018 | 2 290 980.00 |
2019 | 223 851.00 |
2018 | -13 599.00 |
2019 | 5 008 649.00 |
2018 | 5 415 492.00 |
2019 | 7 986 927.00 | 7 986 927.00 |
2018 | 7 016 002.00 |
2019 | 150 512.00 |
2018 | -112 642.00 |
2019 | 223 851.00 |
2018 | -13 599.00 |
2019 | 2 195 220.00 |
2018 | 2 195 220.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société GAUMONT RENNES- vendredi 04 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080058 publié le 04/04/2008Annonce n° 1908 N° RCS : 438391773 - Dénomination : EUROPALACES RENNES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 38130 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mardi 27 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080089 publié le 27/05/2008Annonce n° 1630 N° RCS : 438391773 - Dénomination : EUROPALACES RENNES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 38130 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Coll, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 06 novembre 2009: Depot des comptes
- mardi 28 décembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 07 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110152 publié le 07/08/2011Annonce n° 1068 N° RCS : 438391773 - Dénomination : GAUMONT RENNES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 38130 EUR - Administration : modification du Président LES CINEMAS GAUMONT PATHE SERVICES - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'administration
- lundi 24 octobre 2011: Depot des comptes
- jeudi 15 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110242 publié le 15/12/2011Annonce n° 1158 N° RCS : 438391773 - Dénomination : GAUMONT RENNES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 2290980 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 28 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 04 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130170 publié le 04/09/2013Annonce n° 1410 N° RCS : 438391773 - Dénomination : GAUMONT RENNES - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2290980 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin, Anik - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 27 septembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 10 septembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 22 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150015 publié le 22/01/2015Annonce n° 198 N° RCS : 438391773 - Dénomination : GAUMONT RENNES exploitation d'un complexe cinématographique, activité de restauration. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- samedi 05 septembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 07 septembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 20 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 16 août 2019: Depot des comptes
- mardi 24 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190184 publié le 24/09/2019Annonce n° 1452 N° RCS : 438391773 - Dénomination : GAUMONT RENNES - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2290980 EUR - Administration : modification du Président LES CINEMAS PATHE GAUMONT SERVICES ; Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Chaumartin, Anik - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société GAUMONT RENNES- mardi 25 décembre 2001 : Fermé
21 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8 - mardi 04 novembre 2008 : Fermé
12 QUAI DUGUAY TROUIN 35000 RENNES - mercredi 01 octobre 2008 : Ouvert
2 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS 8 - mercredi 01 octobre 2008 : GAUMONT Ouvert
12 RUE YVONNE JEAN - HAFFEN 35000 RENNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société GAUMONT RENNES- ASS EDUCATION POPUL LE FOYER : 48250 LA BASTIDE-PUYLAURENT
- ASSOC CINEMA GEN ERIC : RUE DE L OCEAN 44810 HERIC
- ASSOC CULTURE ET LOISIRS EDEN CINEMA : CRS DE POURRIERES 84160 CUCURON
- ASSOCIATION DU CINEMA DE VAUGNERAY : PL DU 8 MAI 1945 69670 VAUGNERAY
- ASSOCIATION VIDEAL : 14 RUE AMARANTHE 97310 KOUROU
- CINE VILLAGE : 40 AV BOUCICAUT 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
- COMITE D ANIMATION : PLACE D ARMES 39160 SAINT-AMOUR
- COUP DE POING : 1 PAS ANATOLE FRANCE 60200 COMPIEGNE
- ECRANPIC : PL YVES BRINON 02300 CHAUNY
- L IDEAL CINEMA : 111 RUE DE LA REPUBLIQUE 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
- LE PAX : 5 RUE MARECHAL JOFFRE 44510 LE POULIGUEN
- MAISON POUR TOUS DU PLATEAU : RUE EUGENE POTTIER 29600 MORLAIX
- SARL DES CINEMAS DE LA ROSIERE : 74 RUE DE BONNEL 69003 LYON 3EME
- VEO COLOMIERS : 1292 RUE DE SARRAN 19300 EGLETONS
- VICTORIA : 36 AV VICTORIA 73100 AIX-LES-BAINS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société GAUMONT RENNES- DEVIS ARNAULT : 40 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8
- LEOW JIAHAO : 27 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- MENEGAIRE CATHERINE : 5 RUE DU BOCCADOR 75008 PARIS 8
- MONTEIL CLEMENCE : 15 RUE DE LABORDE 75008 PARIS 8
- ROMERO ANNE : 8 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- ALVIC : 3 RUE FREDERIC BASTIAT 75008 PARIS 8
- DG FONCIERE : 49 AV FRANKLIN D ROOSEVELT 75008 PARIS 8
- EUROPA HOLIDAY TRAVEL : 29 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- PINAKI 926 : 30 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- QUARTUS BERGERON : 1 RUE PAUL CEZANNE 75008 PARIS 8
- SCI NORA : 27 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SELARL DU DOCTEUR MOHAMMED CHEIKH : 5 RUE QUENTIN BAUCHART 75008 PARIS 8
- SYND.COPR. 60-60B AV DE BRETEUIL 75007 P : 17 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- SYND.COPR. 81 RUE ORDENER 75018 PARIS RE : 6 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
- TORY : 20 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société GAUMONT RENNESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives