LARCHER
Présentation générale de LARCHER
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LARCHER et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LARCHER est situé au 148 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 août 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 438774960 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
LARCHER à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
LARCHER est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si LARCHER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR69438774960
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LARCHER de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- saidi, kaled
Les modifications survenues dans l'administration de la société LARCHER
- 2008-12-11 : Co-gérant : CHEROUAK Baziz en fonction le 02 Août 2001. Gérant : SAIDI Kaled en fonction le 28 Novembre 2008.
- 2016-07-10 : Gérant partant : Saidi, Kaled
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LARCHER et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LARCHER |
Dénomination usuelle de l'unité légale | LE MONICO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 438774960 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2001-08-01 : mercredi 01 août 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LARCHERIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LARCHER- dimanche 07 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 11 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080227 publié le 11/12/2008Annonce n° 2087 N° RCS : 438774960 - Dénomination : LARCHER - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Co-gérant : CHEROUAK Baziz en fonction le 02 Août 2001. Gérant : SAIDI Kaled en fonction le 28 Novembre 2008. - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 16 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 26 juillet 2010: Depot des comptes
- dimanche 09 janvier 2011: Vente
Bodacc A publié le 15/12/2010Annonce n° 677 N° RCS : 529285678 - Dénomination : CAFE DU CENTRE 4 boulevard du Général Gallieni 93600 Aulnay-sous-Bois café, bar, brasserie, restaurant. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000.00 EUR - Administration : Gérant : BRADFORD DILMAN Prince - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : Affiches Parisiennes - Opposition : Au Mandataire pour la validité et pour la correspondance Maître Dalila DJIDJELLI 7 rue D'Estienne-d'Orves 93310 LE PRE ST GERVAIS - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 220000 Euros
- vendredi 23 septembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 19 janvier 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 19/01/2012N° RCS : 438774960 - Dénomination : LARCHER - Adresse : 148 avenue Parmentier 75011 Paris - Activité : Débit de boissons, brasserie, restaurant, crêperie, loto, vente sur place et à emporter. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant : Saidi, Kaled, Gérant : Cherouak, Baziz.
- samedi 15 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 23 septembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 10 septembre 2014: Depot des comptes
- samedi 17 octobre 2015: Depot des comptes
- dimanche 10 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160135 publié le 10/07/2016Annonce n° 924 N° RCS : 438774960 - Dénomination : LARCHER - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Saidi, Kaled - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 07 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 18 août 2017: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 07 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LARCHER- mercredi 23 novembre 2011 : Fermé
4 BD DU GENERAL GALLIENI 93600 AULNAY-SOUS-BOIS - dimanche 27 janvier 2013 : LE GONCOURT Ouvert
148 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LARCHER- AGULHON DIDIER : BRG 48150 LE ROZIER
- DEVILLERS MURIELLE : 27 RUE DE LA PLAGE 59265 AUBIGNY-AU-BAC
- BRA MEGEVE : 38 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- FIDEL BISTROT : 14 PL DU CENTRE 29380 SAINT-THURIEN
- IKEN : 206 RUE DES POSTES 59000 LILLE
- LE CHAUDRON : LE PORT 01140 THOISSEY
- LES 4 EPICES : 280 GRANDE RUE 26780 MALATAVERNE
- MILACARTA : 15 RUE DES FAUVETTES 91760 ITTEVILLE
- PUB KLEBER : 69 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- RESTAURANT CHEZ PANTCHUA : 37 AV COMMANDANT PASSICOT 64500 CIBOURE
- SARL LA LICORNE : 15 RUE DU COLONEL MICHON 49400 SAUMUR
- SERRERI ET FILS : PORT DE SAGONE 20118 COGGIA
- SEVEN ESPOIR : 24 RUE D ENGHIEN 75010 PARIS 10
- TERRAMAR : 530 CHE DE SARREBRUCK 40150 ANGRESSE
- ZHANG : 48 RUE DU JEU DES ENFANTS 67000 STRASBOURG
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LARCHER- IKHLEF KAHINA : 7 RUE TROUSSEAU 75011 PARIS 11
- MARGUERITTE LAURA : 11 RUE DAVAL 75011 PARIS 11
- MEZIANI RIAD : 18 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- SURET CANALE ALICE : 81 RUE DU CHEMIN VERT 75011 PARIS 11
- BOUCLE : 122 RUE AMELOT 75011 PARIS 11
- CAMPINGS.COM GROUP SAS : 18 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 PARIS 11
- ILLIMITED GAMES : 3 RUE SAINT BERNARD 75011 PARIS 11
- INDIVISION FOURRIERE JEAN : 12 RUE DE LA FOLIE REGNAULT 75011 PARIS 11
- LA CADENCE : 13 RUE LACHARRIERE 75011 PARIS 11
- MD : 131 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- RENOVAPYC : 37 BD DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- SCI BAYA : 96 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11
- SCI ODS : 5 RUE VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- TAYASUI : 53 RUE LEON FROT 75011 PARIS 11
- VIPM CONSULTING : 16 AV JEAN AICARD 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LARCHERRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives