BOURDERIE
Présentation générale de BOURDERIE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BOURDERIE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BOURDERIE est situé au LE MOLLARD 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 11 juin 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 438927030 au greffe de CHAMBERY
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 45.20A ( Entretien et réparation de véhicules automobiles légers)
L'activité déclarée au greffe est : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 45.20A (Entretien et réparation de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- - Les activités relevant de cette sous-classe NAF s'appliquent aux véhicules dont la vente est décrite dans la sous-classe NAF 45.11Z.
Mais exclus
- - les services de remorquage et d'assistance routière (cf52.21Z)
Chiffre d’affaire
BOURDERIE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 121 624.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
BOURDERIE est du ressort du greffe de CHAMBERY dont les coordonnées postales sont 12 BD DE LA COLONNE 73008 CHAMBERY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0479337225 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr
TVA intracommunautaire
Si BOURDERIE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR88438927030
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BOURDERIE de part son activité de 45.20A ( Entretien et réparation de véhicules automobiles légers) sont :
- 01090 : Services de l'automobile (94.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- BOUQUET Jérôme
- CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES
- FIDUCIAIRE CENTREX
- GANDON Nicolas
- J CAUSSE ET ASSOCIES
- OGIER Christine
- ROCHE Christophe
Les modifications survenues dans l'administration de la société BOURDERIE
- 2009-03-05 : Président de la société : ROCHE Christophe. Directeur général : OGIER Christine. Commissaire aux comptes titulaire : J CAUSSE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES.
- 2009-11-18 : Président de la société : ROCHE Christophe Directeur général : OGIER Christine Commissaire aux comptes titulaire : J CAUSSE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES
- 2013-10-25 : Président : ROCHE Christophe Directeur général : OGIER Christine
- 2014-08-15 : Président : GANDON Nicolas en fonction le 05 Août 2014
- 2015-04-05 : Président : GANDON Nicolas en fonction le 05 Août 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BOUQUET Jérôme en fonction le 27 Mars 2015 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE CENTREX en fonction le 27 Mars 2015
- 2020-09-29 : Président : GANDON Nicolas
Les autres mandats des administrateurs
- ROCHE Christophe :
- 2020-09-22 : REMORA LOC 12 (801321142)
- 2019-02-13 : OCTOPUS PATRIMOINE (841291818)
- 2018-05-02 : ADHERENTS RADIO TAXIS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE (699300109)
- 2018-04-22 : SCI LAROCHE - PECARRERE (508025186)
- 2018-04-11 : SCI DE VAUGEOIS (407684893)
- 2017-08-25 : ENTREPRISE JANON ET COMPAGNIE (344758065)
- 2017-01-12 : FINANCIERE DU FORT DE VAUX (803608991)
- 2015-06-05 : GROUPEMENT PASTORAL DES AVALS (410989016)
- 2015-03-24 : SOJENAD (432754273)
- 2015-01-16 : ALPINE TRIBU (803704154)
- 2014-05-02 : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE SAINT MARCELIN (508754330)
- 2013-08-08 : I. D. E. M. E. S (452560162)
- 2013-05-05 : ROCLE (509447157)
- 2013-02-03 : MARACOR (349976084)
- 2013-01-27 : VAL DECOR (443175732)
- 2012-10-02 : SOLAREVA (443550660)
- 2012-09-30 : SAINT GERMAIN AUTOS (325485589)
- 2012-03-18 : COOPERATIVE AGRICOLE DU HAUT VELAY (322866195)
- 2012-02-23 : DANALP (410718217)
- 2011-11-27 : GIE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ROUGES DES MONTS DU VELAY (412119588)
- OGIER Christine :
- 2021-01-14 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GENTIANES (433467370)
- 2016-07-19 : DOMAINE DE LISLEBONNE (488960386)
- 2016-06-07 : DOMAINE ST MARTIAL (809787757)
- 2015-02-12 : STE LYONNAISE METALLURGIQUE - ETS OGIER (957525280)
- 2011-03-25 : ROUSSELET SERVICES (523446524)
- J CAUSSE ET ASSOCIES :
- 2021-01-12 : TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR (808307425)
- 2020-11-17 : BIOTECH DENTAL DIGITAL (797755188)
- 2019-09-12 : BRUEL (385321351)
- 2019-07-19 : AX'EAU II (815112230)
- 2019-05-10 : CARGIN AUTO (800518094)
- 2019-03-19 : SAS L'ARGENTIERE (533387965)
- 2018-11-08 : CHAMILOR (429411465)
- 2018-07-25 : GRAND DELTA HABITAT (662620079)
- 2018-06-17 : HOLDING MILLE (500387022)
- 2018-05-27 : PELLENC (305061186)
- 2018-03-25 : ABO FACTORY (792043838)
- 2018-03-14 : CHAMALAG (432516961)
- 2017-08-30 : DAMA (532005352)
- 2017-08-25 : JMB + DISTRIBUTION (479763351)
- 2017-08-24 : AX'EAU V (793374950)
- 2017-03-02 : PRIMEVER LOCATION (790058721)
- 2016-12-16 : SAVANAH (508606795)
- 2016-10-27 : LOKIS (303937395)
- 2016-10-27 : MIDEL (381614015)
- 2016-08-26 : FOGALE NANOTECH (327880001)
- CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES :
- 2020-12-10 : DAVIDS (419043716)
- 2020-12-03 : SODIV (329582837)
- 2020-11-25 : MOKA (538607136)
- 2020-10-22 : UCETIA (447702010)
- 2020-10-20 : TENECOSOL (820292407)
- 2020-09-29 : ETELIS (844793232)
- 2020-09-17 : LUTES (508090636)
- 2020-09-10 : MALASOL (499328979)
- 2020-09-10 : MALOLSA (444525059)
- 2020-08-25 : GRAVISUD (394525000)
- 2020-08-20 : THUSAIL EXPLOITATION (799463682)
- 2020-06-17 : CAPOSLO (419011150)
- 2020-06-04 : CEPHAM (808462915)
- 2020-06-02 : APOGON (844293167)
- 2020-05-27 : TERRES D'ENERGIE (839994266)
- 2020-05-27 : HOLDING D'EXPLOITATION DE CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES LOT 7 (823268289)
- 2020-05-27 : TERRES D'ENERGIE PHOENIX 5_3 (789505963)
- 2020-05-27 : TENERGIE PHOENIX 3 (833228158)
- 2020-05-27 : TERRES D'ENERGIE PHOENIX 5_4 (798599973)
- 2020-04-21 : HYGIE SOLAIRE (503859688)
- GANDON Nicolas :
- 2020-09-29 : RIPARE (803535293)
- 2015-04-26 : NSEO (538729229)
- 2014-04-03 : GANDON-FRANCOIS (500564141)
- 2012-11-18 : LE COURTILLAT (381710300)
- 2011-10-27 : GANDON-FRANCOIS (499585909)
- 2011-08-18 : GFA DES CANAUX (393135702)
- 2011-08-18 : GFA DE LA VOIE DU BOIS (342091774)
- 2010-05-21 : CARONI (492786728)
- 2010-03-03 : SCEA GANDON (382271377)
- 2010-02-26 : POOL CONCEPT (492631361)
- FIDUCIAIRE CENTREX :
- 2021-01-14 : JENING INDUSTRIE (812227395)
- 2021-01-07 : HISTOIRE & PATRIMOINE PROMOTION (792751992)
- 2020-11-19 : CRIMAY (489054296)
- 2020-11-13 : SOPHIVO (793851072)
- 2020-11-05 : CAROCREA (502769490)
- 2020-10-22 : BERT TRANSPORTS ET SERVICES (377531264)
- 2020-08-16 : SNC PLAZA REPUBLIQUE (389799909)
- 2020-07-30 : BERT NIMES (443040712)
- 2020-04-23 : EST METAL (378815435)
- 2020-02-23 : EC MAT LOC (347817686)
- 2019-11-05 : SCANDOLA (520420787)
- 2019-10-20 : SYCLAR (348816877)
- 2019-10-17 : MANJOT ENVIRONNEMENT (352916902)
- 2019-08-29 : YSATIS (794741140)
- 2019-07-21 : APSAROKE (435379284)
- 2019-05-10 : CHANVER (395282726)
- 2018-11-29 : CARVALOI (394189575)
- 2018-10-18 : FARID FRANCE (539122143)
- 2018-10-11 : SAMP (452104391)
- 2018-09-30 : JEAN DE PARIS (414730945)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BOURDERIE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BOURDERIE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 438927030 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2001-06-11 : lundi 11 juin 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 45.20A : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
Division | Entretien et réparation de véhicules automobiles |
Activite | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers |
Synonyme | garage, garagiste, réparateur de véhicules automobiles, réparateur de voitures |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BOURDERIE- CO
2019 | 947 141.00 | 692 720.00 |
2018 | 254 421.00 |
2019 | 40 000.00 |
2018 |
2019 | 121 624.00 |
2018 |
2019 | 692 720.00 |
2018 |
2019 | 288 989.00 |
2018 | 288 989.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BOURDERIE- jeudi 10 avril 2008: Depot des comptes
- mardi 13 janvier 2009: Depot des comptes
- jeudi 05 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090045 publié le 05/03/2009Annonce n° 1446 N° RCS : 438927030 - Dénomination : BOURDERIE L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante de produits et services destinés aux véhicules et notamment les réparations d'entretien et de mécanique générale situé à Bourg Saint Maurice (73700) Le Mollard sous l'enseigne Roady. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000.00 EUR - Administration : Président de la société : ROCHE Christophe. Directeur général : OGIER Christine. Commissaire aux comptes titulaire : J CAUSSE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES. - Modification : Transformation en société par actions simplifiée Changement de l'objet et de l'activité Changement de dénomination sociale
- samedi 07 novembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 18 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090222 publié le 18/11/2009Annonce n° 453 N° RCS : 438927030 - Dénomination : BOURDERIE Toutes prestations de services généralement effectuées dans les stations services et notamment toutes réparations d'entretien et de mécanique générale. L'exploitation d'un fonds de distribution à dominante de vente de produits et réalisation de services destinés aux véhicules, petits accessoires et équipements automobiles. L'achat la vente la commercialisation et la distribution de carburants lubrifiants et combustibles de toutes natures existant ou à venir, ainsi que tous objets se rattachant directement ou indirectement à l'utilisation de véhicules à moteur. L'achat la vente de tous véhicules neufs utilitaires ou particuliers de plus ou moins de 3,5 tonnes. La location de tous véhicules neufs ou d'occasion utilitaires ou particuliers de plus ou moins de 3,5 tonnes sans chauffeur. Et généralement toutes opérations commerciales industrielles, mobilières et financières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets précités. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000.00 EUR - Administration : Président de la société : ROCHE Christophe Directeur général : OGIER Christine Commissaire aux comptes titulaire : J CAUSSE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES - Modification : Changement d'activité
- jeudi 09 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 19 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 22 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 25 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130207 publié le 25/10/2013Annonce n° 1264 N° RCS : 438927030 - Dénomination : BOURDERIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ROCHE Christophe Directeur général : OGIER Christine - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 15 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140155 publié le 15/08/2014Annonce n° 903 N° RCS : 438927030 - Dénomination : BOURDERIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GANDON Nicolas en fonction le 05 Août 2014 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 25 août 2014: Depot des comptes
- mardi 16 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140241 publié le 16/12/2014Annonce n° 1473 N° RCS : 438927030 - Dénomination : BOURDERIE exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante de vente de produits et réalisation de services destinés aux véhicules situé à bourg saint Maurice (73700), le mollard, sous l'enseigne Roady. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- dimanche 05 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150067 publié le 05/04/2015Annonce n° 1505 N° RCS : 438927030 - Dénomination : BOURDERIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GANDON Nicolas en fonction le 05 Août 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BOUQUET Jérôme en fonction le 27 Mars 2015 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE CENTREX en fonction le 27 Mars 2015 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2016: Depot des comptes
- jeudi 14 septembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 27 février 2019: Depot des comptes
- mardi 23 juillet 2019: Depot des comptes
- mardi 29 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200189 publié le 29/09/2020Annonce n° 3169 N° RCS : 438927030 - Dénomination : BOURDERIE Exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante de vente de produits et réalisation de services destinés aux véhicules situé à BOURG SAINT MAURICE (73700), le Mollard, sous l'enseigne ROADY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GANDON Nicolas - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BOURDERIE- mercredi 31 décembre 2008 : ROADY Ouvert
LE MOLLARD 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BOURDERIE- BEAUVILLE JEROME : 4 LOT SUSINI QUARTIER VALLISTR 20146 SOTTA
- BERGER CYRIL : CHEF LIEU 74150 VAULX
- BERTRAND BENOIT : 272 RUE MARC SANGNIER 83110 SANARY-SUR-MER
- EMMA PHILIPPE : 9 CHE DU RUISSEAU 97421 SAINT-LOUIS
- MOLONGO RENE : HAUT DE LA MONTAGNE 97117 PORT-LOUIS
- RUBIN SEBASTIEN : CHEF LIEU 74360 LA CHAPELLE D'ABONDANCE
- SATGIA SAUVEUR : 10 RUE DES TERRASSES FLEURIES 20090 AJACCIO
- SONNENBLICK GILBERT : 41 RUE D'ESBLY 77700 COUPVRAY
- CARROSSERIE INDUSTRIELLE VAROISE : 24 RUE DE L INDUSTRIE 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- CARROSSERIE LIGNEAU : ST PIERRE 47170 MEZIN
- CP2A AUTOMOBILES : 56 RTE DE CARQUEFOU 44300 NANTES
- EURL MEREUTA AUTOMOBILE : 111 RUE DE LA GARENNE 91230 MONTGERON
- L.S.G : 3 RUE D ATHENES 13127 VITROLLES
- SASU VALERIO CAR WASH : 43 AV DU GENERAL DE GAULLE 87220 FEYTIAT
- UNIVERSALL.COM : 19 RUE DES ETOILES 06000 NICE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BOURDERIE- GUILLON XAVIER : LES ARCS 1800 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- HARRIS BEN : ST GERMAIN 73700 SEEZ
- LAZZARONI FLORE-ANNE : 953 AV MARECHAL LECLERC 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- MARCO CHRISTIAN : LES COLOMBIERES 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- RASON PAUL : ARC 2000 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- SORREL STEPHANE : LES ARCS 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- ASSOCIATION ARTS DES CIMES : LA ROSIERE 1850 73700 MONTVALEZAN
- DELMOTTE RENARD : LE HAMEAU DE BARTHELEMY ROC NOIR 73700 MONTVALEZAN
- INDIVISION AURAND CHRISTEL ET STEPHANIE : 215 GRANDE RUE 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- LICEO CONSEIL : 2 RUE DES 2 ARBRES 73700 SEEZ
- LUCIA : LE MOLLARD 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- MR ET MME RICH DOUGLAS ET LYNDA : ARC 2000 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- SCI JESLO : LES ARCS 1800 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- SIBILLE CESTELEYN : IMM LE RUITOR 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE PHARMACIENS D'OFFICINE MPHARMA : 12 RUE DE LA LIBERATION 73700 SEEZ
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BOURDERIERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives