L'ARDOISE
Présentation générale de L'ARDOISE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société L'ARDOISE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société L'ARDOISE est situé au 62 AV DE LA PINEDE 83400 HYERES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 octobre 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 439496944 au greffe de TOULON
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
L'ARDOISE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 2 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
L'ARDOISE est du ressort du greffe de TOULON dont les coordonnées postales sont 140 BD MARECHAL LECLERC 83041 TOULON CEDEX 09
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : 9h00 à 11h30/14h00 à 16h15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr
TVA intracommunautaire
Si L'ARDOISE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR11439496944
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à L'ARDOISE de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société L'ARDOISE
- 2008-07-27 : Gérant non associé : Maunier Louis en fonction le 18 Juillet 2008
- 2009-12-09 : Gérant associé unique : MY Marcel en fonction le 27 Novembre 2009
- 2019-11-07 : MY Sandrine devient gérant. MY Antoine nom d'usage : MY devient gérant
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société L'ARDOISE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | L'ARDOISE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 439496944 00034 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2001-10-01 : lundi 01 octobre 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de L'ARDOISEIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société L'ARDOISE- mardi 22 avril 2008: Depot des comptes
- dimanche 27 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080131 publié le 27/07/2008Annonce n° 3083 N° RCS : 439496944 - Dénomination : L'ARDOISE - forme juridique : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant non associé : Maunier Louis en fonction le 18 Juillet 2008 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant. Cessation d'activité de la société à compter du 25/04/2008 (Achat de ce fonds le 01/07/2006).
- mercredi 06 août 2008: Vente
Bodacc A publié le 07/05/2008Annonce n° 1588 N° RCS : 490685971 - Dénomination : LE FICUS 8 cours de Strasbourg 83400 Hyères restaurant. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : Var information - Opposition : Au Mandataire SELARL SANSONE 39 avenue Alphonse Denis 83400 HYERES pour la validité et pour la correspondance SELARL SANSONE BP 708 83412 HYERES CEDEX - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- mercredi 24 décembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 09 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090237 publié le 09/12/2009Annonce n° 1005 N° RCS : 439496944 - Dénomination : L'ARDOISE - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant associé unique : MY Marcel en fonction le 27 Novembre 2009 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 30 novembre 2010: Depot des comptes
- mardi 18 janvier 2011: Depot des comptes
- mardi 13 septembre 2011: Vente
Bodacc A publié le 27/07/2011Annonce n° 16 N° RCS : 439496944 - Dénomination : L'ARDOISE le Cro-magnon 05170 Orcières Restaurant - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : TPBM semaine Provence - Opposition : SCP JUSSAUME DAUDE MARONIAN 6A, rue Villars 05000 Gap - Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 55000 Euros.
- lundi 02 avril 2012: Depot des comptes
- dimanche 30 juin 2013: Depot des comptes
- mardi 08 avril 2014: Depot des comptes
- mardi 05 mai 2015: Depot des comptes
- samedi 12 mars 2016: Depot des comptes
- mardi 30 août 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 6 N° RCS : 821238409 - Dénomination : DAÏ-LI Les Hauts de Merlette 05170 Orcières Restauration traditionnelle (licence restaurant). - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 1000 EUR - Administration : Gérant : CLEMENTI Christelle né(e) DRIGNY - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : - Opposition : Scp André Jancart 26 Bis, avenue de Merly BP 18 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur - Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 135000 Euros.
- mercredi 01 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 27 mars 2018: Depot des comptes
- jeudi 21 mars 2019: Depot des comptes
- jeudi 07 novembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190215 publié le 07/11/2019Annonce n° 1997 N° RCS : 439496944 - Dénomination : L'ARDOISE - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration : MY Sandrine devient gérant. MY Antoine nom d'usage : MY devient gérant - Modification : Modification de l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société L'ARDOISE- lundi 26 septembre 2005 : Fermé
162 RUE DE LA REPUBLIQUE 83210 LA FARLEDE - vendredi 25 avril 2008 : Fermé
8 CRS DE STRASBOURG 83400 HYERES - lundi 24 janvier 2011 : Ouvert
62 AV DE LA PINEDE 83400 HYERES - lundi 25 avril 2011 : LA LEICHE Fermé
L'UESSERT 74390 CHATEL - jeudi 01 décembre 2016 : LE CRO-MAGNON Fermé
LE CRO MAGNON 05170 ORCIERES - lundi 06 juin 2016 : Ouvert
81 RUE NICEPHORE NIEPCE 83400 HYERES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société L'ARDOISE- AMEDURI LIONEL : 25 AV DU LIMOUSIN 23210 MARSAC
- BACHAR MALIKA : 132 BD CORDIER 02100 SAINT-QUENTIN
- JAVRON SIMONE : 11 RUE DE BRETAGNE 53940 SAINT-BERTHEVIN
- LEBLOIS GREGORY : 4 RUE DOM MORICE 29300 QUIMPERLE
- LENTZ BRUNO : 46 RUE PRESIDT RAY POINCARE 67600 SELESTAT
- RENARD JEANINE : 59 RUE DE LANCRY 75010 PARIS 10
- AUX DELICES DE JAMES : 22 RUE DES ALPINIAS 97224 DUCOS
- EL MORDJENE : 7 RUE DE LA FARE 13001 MARSEILLE 1
- HEKI'S : 60 BD DE BERCY 75012 PARIS 12
- HERLHO : 17 RUE DE BEAULIEU 25350 MANDEURE
- INDIVISION LANGLOIS : 76 RUE DU MARECHAL FOCH 76350 OISSEL
- LE GREEN : 36 AV DU GENERAL DE GAULLE 59710 PONT-À-MARCQ
- MABUHAY MASARAP : 1 RUE DES MERICS 33120 ARCACHON
- ROYAL THAI : 55 AV DU PRESIDENT WILSON 61000 ALENCON
- SARL IKRAM : 36 RUE DE PARIS 27140 GISORS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société L'ARDOISE- TALLIEN DE CABARRUS CHRISTIANE : ILE DE PORT CROS 83400 HYERES
- TREPAGNE GERARD : 45 AV DU DOCTEUR ROBIN 83400 HYERES
- ALFA : 2 RUE ROGER VERDINO 83400 HYERES
- AMUSE-TOI VIEUX HYERES : 2 RUE RABATON 83400 HYERES
- COP FOCH : AV EDITH CAVELL 83400 HYERES
- IP VS : 1177 RTE DE TOULON 83400 HYERES
- M.V. HERMETZ : 66 PL ST PIERRE 83400 HYERES
- MARIE DES ANGES MAISON CONVAL : 5 RUE VICTOR HUGO 83400 HYERES
- SCI CARMEN ET ASSOCIES : 39 BD D ORIENT 83400 HYERES
- SCI DE LA PALMERAIE : CHE DE LA FONT DE L ANGE 83400 HYERES
- SCI KAROUNA : 25 ALL MARIE DES LIONS 83400 HYERES
- SCI LE MEDIEVAL : 1 RUE DES PORCHES 83400 HYERES
- SCI LE MOULIN : 76 AV GAMBETTA 83400 HYERES
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUMAUSYL : 66 AV DES ILES D OR 83400 HYERES
- VOILERIE DES ILES : 109 ALL DU POUSSET 83400 HYERES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société L'ARDOISERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives