CELESTE
Présentation générale de CELESTE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CELESTE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CELESTE est situé au 20 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 31 octobre 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 439905837 au greffe de MEAUX
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 6 002 788,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 61.10Z ( Télécommunications filaires)
L'activité déclarée au greffe est : Télécommunications filaires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 61.10Z (Télécommunications filaires), les activités sont :
- - les activités d'exploitation, d'entretien et d'accès à des installations de transmission de la voix, de données, de textes, de sons et d'images en utilisant une infrastructure de télécommunications filairesLes installations de transmission assurant c
- - l'exploitation et l'entretien des installations de commutation et de transmission permettant les communications de point à point par l'intermédiaire de lignes terrestres, de micro-ondes ou une combinaison de lignes terrestres et de liaisons satellite
- - l'exploitation de systèmes de câblodistribution (par exemple pour la transmission des données et des signaux de télévision)
- - la fourniture de communications par télégraphe et d'autres communications non vocales utilisant leur propre infrastructure
- - l'acquisition de l'accès et de la capacité réseau auprès des propriétaires et opérateurs de réseaux et la fourniture de services de télécommunications s'appuyant sur cette capacité, aux entreprises et aux ménages
Mais exclus
- - les revendeurs de services de télécommunications (cf61.90Z)
Chiffre d’affaire
CELESTE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 487 100.00 € pour un résultat de -65 140.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
CELESTE est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si CELESTE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR28439905837
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CELESTE de part son activité de 61.10Z ( Télécommunications filaires) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- aube, nicolas,
- celeste management ;
- celeste management,
- dofing,
- star investissement
Les modifications survenues dans l'administration de la société CELESTE
- 2009-04-16 : Gérant : AUBE Nicolas. Commissaire aux comptes titulaire : 3C AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : PRAT Frédéric.
- 2009-08-16 : Président de la société : AUBE Nicolas Directeur général : DOFING Frédérique Anne Gabrielle Commissaire aux comptes titulaire : 3C AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : PRAT Frédéric
- 2011-11-13 : Président de la société : AUBE Nicolas Directeur général : DOFING Frédérique Anne Gabrielle Commissaire aux comptes titulaire : 3C AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : PRAT Frédéric
- 2015-11-18 : Président partant : Aube, Nicolas, nomination du Président : CELESTE MANAGEMENT, Directeur général partant : Dofing, nom d'usage : Aube, Frédérique Anne Gabrielle
- 2019-06-05 : Président partant : CELESTE MANAGEMENT ; nomination du Président : Star Investissement
Les autres mandats des administrateurs
- aube, nicolas, :
- 2016-10-13 : RIGA (501323026)
- celeste management, :
- 2015-11-18 : MARILYN (529431066)
- star investissement :
- 2019-10-27 : PACWAN (528964281)
- 2019-09-10 : OPTION SERVICE (339691107)
- 2019-06-05 : CELESTE MANAGEMENT (494991904)
- 2019-06-05 : CELESTE FIBRE (802943563)
- 2019-06-05 : MARILYN (529431066)
- 2019-06-05 : CELESTE PMO (820954295)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CELESTE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CELESTE |
Dénomination usuelle de l'unité légale | CELESTE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 439905837 00035 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2001-10-31 : mercredi 31 octobre 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 61.10Z : Télécommunications filaires |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Télécommunications |
Division | Télécommunications filaires |
Activite | Télécommunications filaires |
Synonyme | opérateur téléphone, opérateur téléphonie, opérateur Internet, fournisseur d'accès, fournisseur d'accès Internet, câble TV, installateur câble, installateur réseau, installateur téléphone, installateur Internet |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CELESTE- CO
2019 | 6 194 026.00 | 6 092 144.00 |
2018 | 101 881.00 |
2019 | 6 002 788.00 |
2018 |
2019 | -65 139.00 |
2018 |
2019 | 6 092 144.00 |
2018 |
2019 | 487 100.00 | 487 100.00 |
2018 |
2019 | -65 140.00 |
2018 |
2019 | -65 139.00 |
2018 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CELESTE- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 16 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090074 publié le 16/04/2009Annonce n° 2692 N° RCS : 439905837 - Dénomination : CELESTE vente d'équipement et de services liés a l'accès internet et a l'informatique assistance et conseil en matière informatique. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 37000.00 EUR - Administration : Gérant : AUBE Nicolas. Commissaire aux comptes titulaire : 3C AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : PRAT Frédéric. - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- dimanche 19 juillet 2009: Depot des comptes
- dimanche 16 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090156 publié le 16/08/2009Annonce n° 766 N° RCS : 439905837 - Dénomination : CELESTE vente d'équipement et de services liés a l'accès internet et a l'informatique assistance et conseil en matière informatique. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 148000.00 EUR - Administration : Président de la société : AUBE Nicolas Directeur général : DOFING Frédérique Anne Gabrielle Commissaire aux comptes titulaire : 3C AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : PRAT Frédéric - Modification : Transformation en société par actions simplifiée
- vendredi 03 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 28 octobre 2010: Depot des comptes
- dimanche 13 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110219 publié le 13/11/2011Annonce n° 3358 N° RCS : 439905837 - Dénomination : CELESTE vente d'équipement et de services liés a l'accès internet et a l'informatique assistance et conseil en matière informatique. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 148000.00 EUR - Administration : Président de la société : AUBE Nicolas Directeur général : DOFING Frédérique Anne Gabrielle Commissaire aux comptes titulaire : 3C AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : PRAT Frédéric - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- lundi 28 novembre 2011: Depot des comptes
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 19 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120181 publié le 19/09/2012Annonce n° 1811 N° RCS : 439905837 - Dénomination : CELESTE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 169764 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 08 juillet 2013: Depot des comptes
- samedi 14 juin 2014: Depot des comptes
- samedi 12 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 08 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 18 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150222 publié le 18/11/2015Annonce n° 2717 N° RCS : 439905837 - Dénomination : CELESTE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 169764 EUR - Administration : Président partant : Aube, Nicolas, nomination du Président : CELESTE MANAGEMENT, Directeur général partant : Dofing, nom d'usage : Aube, Frédérique Anne Gabrielle - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 21 juin 2016: Depot des comptes
- vendredi 25 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 05 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180127 publié le 05/07/2018Annonce n° 3269 N° RCS : 439905837 - Dénomination : CELESTE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 165324 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- vendredi 17 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180155 publié le 17/08/2018Annonce n° 2304 N° RCS : 439905837 - Dénomination : CELESTE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6165324 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 25 septembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 05 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190107 publié le 05/06/2019Annonce n° 596 N° RCS : 439905837 - Dénomination : CELESTE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6165324 EUR - Administration : Président partant : CELESTE MANAGEMENT ; nomination du Président : Star Investissement - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 18 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190115 publié le 18/06/2019Annonce n° 2349 N° RCS : 439905837 - Dénomination : CELESTE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 6241300 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 11 septembre 2019: Depot des comptes
- dimanche 15 novembre 2020: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1420 N° RCS : 439905837 - Dénomination : CELESTE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 6241300 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CELESTE- vendredi 01 septembre 2006 : Fermé
1 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE - vendredi 30 septembre 2011 : Fermé
40 AV DE LINGENFELD 77200 TORCY - samedi 31 décembre 2011 : Ouvert
20 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CELESTE- 2B COM : 43 AV DES CHARMILLES 95500 LE THILLAY
- ALTO : 2247 VOIE DE L'OREE 27100 VAL-DE-REUIL
- BROKER TELECOM : 3 RUE DU GOLF 33700 MERIGNAC
- CF TECH : 46 AV DU MIDI 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- EASYNET : 55 AV DES CHAMPS PIERREUX 92000 NANTERRE
- EDC NETWORKS : 11 BD DE LA RESISTANCE 95100 ARGENTEUIL
- GTEL : IMP DES AMMONITES 30900 NIMES
- ILYNCOM : 18 RUE CASSIS 84210 ALTHEN-DES-PALUDS
- LE MORNING STAR : LE RAIZET 97139 LES ABYMES
- MABOXINTERNET : 5 RUE GAUTHIER 25530 VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP
- MC2R COMMUNICATION : 7 RUE DANIELLE CASANOVA 77230 SAINT-MARD
- OISE NUMERIQUE : 124 BD DE VERDUN 92400 COURBEVOIE
- OPENIP : 37 RUE DE NEUILLY 92110 CLICHY
- PETROV ENERGY : 127 AV DU GENERAL DE GAULLE 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
- TOULOUSE COMMUNICATION : 151 GR SAINT MICHEL 31400 TOULOUSE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CELESTE- ANDRJAKOVA IANA : 71 AV DU GENERAL DE GAULLE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- BOUZIDI MOHAMED AMINE : 3 ALL FERNAND LEGER 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- EL ABBAS INSSAF : 21 RUE DE MALNOUE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- CHARLY'S GARAGE : 12 RUE D ALSACE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- COMPAGNIE DE THALIE : 67 ALL ROBERT DESNOS 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- CYBERION ASSOCIATION : 1 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- HK COMPANY : 20 CHE DU CANAL 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- JEUNESSE CERTIFIEE NON CONFORME : 5 BD DESCARTES 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- MON PRE CARRE : 1 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- POLY SERVICES EXPRESS : 6 RUE LIONEL HURTEBIZE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- RAGUENEAU FINANCES : 17 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- SCI JPHD : 11 RUE EDOUARD HENRIOT 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- SCI M Y T : 2 PL DU BOIS DE GRACE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- SCI ROSE : 30 RUE DE PARIS 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- SEGEMA : 11 RUE DES BLEUETS 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CELESTERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives