ONIRIM
Présentation générale de ONIRIM
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ONIRIM et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ONIRIM est situé au 106 BD MALESHERBES 75017 PARIS 17
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 05 novembre 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 440113157 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 80 700,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 59.11B ( Production de films institutionnels et publicitaires)
L'activité déclarée au greffe est : Production de films institutionnels et publicitaires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 59.11B (Production de films institutionnels et publicitaires), les activités sont :
- - de clips vidéo
- - de films de formation ou éducatifs
- - de films publicitaires
- - de films techniques et d'entreprise
- - la production et la réalisation :
Mais exclus
- - la réalisation de génériques en vidéo-graphisme (cf59.12Z)
Chiffre d’affaire
ONIRIM à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 11 026 301.00 € pour un résultat de 517 491.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ONIRIM est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ONIRIM est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR24440113157
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ONIRIM de part son activité de 59.11B ( Production de films institutionnels et publicitaires) sont :
- 02642 : Production audiovisuelle (25.9% des salariés)
- 00086 : Publicité (17.5% des salariés)
- 02412 : Production de films d'animation (8.5% des salariés)
- 05561 : Production cinématographique (5.8% des salariés)
- 01297 : Communication production audiovisuel public (5.6% des salariés)
- 02717 : Entreprises techniques au service création événement (4.2% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (3.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.1% des salariés)
- 01516 : Organismes de formation (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (25.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ONIRIM
- 2012-01-15 : Gérant : GUILLAUMAUD Geoffroy Xavier en fonction le 05 Juin 2009 Gérant : GUILLAUMAUD Diane Marie Eléonore en fonction le 06 Janvier 2012
- 2012-07-18 : Gérant : GUILLAUMAUD Geoffroy Xavier en fonction le 05 Juin 2009 Gérant : GUILLAUMAUD Diane Marie Eléonore en fonction le 06 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : FONG Boun Hong en fonction le 10 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : LMBH & ASSOCIES en fonction le 10 Juillet 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ONIRIM et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ONIRIM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 440113157 00042 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2001-11-05 : lundi 05 novembre 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 59.11B : Production de films institutionnels et publicitaires |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Division | Activités cinématographiques, vidéo et de télévision |
Activite | Production de films institutionnels et publicitaires |
Synonyme | production audiovisuelle, producteur audiovisuel, production de films institutionnels, producteur de films institutionnels, production de films publicitaires, producteur de films publicitaires |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ONIRIM- CO
2019 | 5 589 667.00 | 5 321 547.00 |
2018 | 268 120.00 |
2019 | 80 700.00 |
2018 |
2019 | 390 962.00 |
2018 |
2019 | 5 321 547.00 |
2018 |
2019 | 11 026 301.00 | 13 334 306.00 |
2018 | 2 308 006.00 |
2019 | 517 491.00 |
2018 |
2019 | 390 962.00 |
2018 |
2019 | 3 522 720.00 |
2018 | 3 522 720.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ONIRIM- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- vendredi 26 août 2011: Radiation
Bodacc B publié le 26/08/2011N° RCS : 440113157 - Dénomination : ONIRIM 24 rue Jean Racine 60000 Beauvais Organisation d'évènements, manifestations, production et exploitation de films courts et moyens métrages - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Radiaton du registre
- dimanche 15 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120010 publié le 15/01/2012Annonce n° 1408 N° RCS : 440113157 - Dénomination : ONIRIM - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : GUILLAUMAUD Geoffroy Xavier en fonction le 05 Juin 2009 Gérant : GUILLAUMAUD Diane Marie Eléonore en fonction le 06 Janvier 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 18 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120137 publié le 18/07/2012Annonce n° 2696 N° RCS : 440113157 - Dénomination : ONIRIM - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : GUILLAUMAUD Geoffroy Xavier en fonction le 05 Juin 2009 Gérant : GUILLAUMAUD Diane Marie Eléonore en fonction le 06 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : FONG Boun Hong en fonction le 10 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : LMBH & ASSOCIES en fonction le 10 Juillet 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 12 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140153 publié le 12/08/2014Annonce n° 3140 N° RCS : 440113157 - Dénomination : ONIRIM - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 47613.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 07 octobre 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 07/10/2014N° RCS : 440113157 - Dénomination : ONIRIM - Adresse : 106 boulevard Malesherbes 75017 Paris - Activité : Organisation d'événements manifestations production et exploitation de films courts et moyens métrages long métrage - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 80700 EUR - Administration : Gérant : Guillaumaud, Geoffroy Xavier, Gérant : Guillaumaud, Diane Marie Eléonore, nom d'usage : Edelmann, Commissaire aux comptes titulaire : LMBH & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : Fong, Boun Hong.
- mercredi 30 juin 2021: Depot des comptes
- mercredi 30 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ONIRIM- lundi 27 septembre 2004 : Fermé
24 RUE JEAN RACINE 60000 BEAUVAIS - vendredi 03 avril 2009 : Fermé
13 RUE DE BEAUVAIS 60300 SENLIS - lundi 08 septembre 2014 : Fermé
10 RUE VERGNIAUD 92300 LEVALLOIS-PERRET - lundi 31 décembre 2018 : Ouvert
106 BD MALESHERBES 75017 PARIS 17
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ONIRIM- CAMBON JULIAN : 12 RUE D ATLANTA 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- CHEYSSIAL JEAN-CLAUDE : 3 RUE D ARCACHON 33000 BORDEAUX
- EYAMO MANGENZI NADIA : 23 RUE DU CHEMIN VERT 93000 BOBIGNY
- FRANCIN ANTHONY : 8 RUE MICHELET 93500 PANTIN
- ITO SAORI : 165 RTE DE VIENNE 69008 LYON 8EME
- LITTIERRE LENY : 3 RUE DES CHENEVIERES 08300 RETHEL
- MOINE NICOLAS : 25 RUE DES ACACIAS 63370 LEMPDES
- PLAIGNAUD DENIS : 3 RUE DE VERDUN 33190 LA REOLE
- RODRIGUES FLORENT : 9 RUE DANTON 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- ASSOCIATION MIX ARTS : 38 RUE DE STOSSWIHR 67100 STRASBOURG
- LE MIND COLLECTIVE : 71 GR GRANDE RUE 78640 NEAUPHLE-LE-CHATEAU
- MLP VIDEOS : RTE DU COUVENT 20118 VICO
- MOTION PALACE : 67 ALL JEAN JAURES 31000 TOULOUSE
- UMA PRODUCTIONS : 85 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- VUE SUR LA MER PRODUCTIONS : 15 COTEAU DE MAUZAIZE 28210 VILLEMEUX-SUR-EURE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ONIRIM- DIOCOS MARYSE : 11 RUE ALFRED DE VIGNY 75017 PARIS 17
- EMBOUNOU BERNARD : 61 RUE DES BATIGNOLLES 75017 PARIS 17
- JURINE MARTIN EMMA : 3 RUE LEMERCIER 75017 PARIS 17
- LACHHAB OLIVIER : 83 RUE TRUFFAUT 75017 PARIS 17
- LESUR GERSENDE : 44 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS 17
- N DIAYE FODIE : 25 RUE DES RENAUDES 75017 PARIS 17
- VISMARA GREGORY : 47 RUE NAVIER 75017 PARIS 17
- ASSOCIATION DES EDITEURS DU MULTIPLEX PARISIEN NO 4 ( EMP4 ) : 3 RUE CLAIRAUT 75017 PARIS 17
- IMMO HAFSA : 55 RUE DULONG 75017 PARIS 17
- LEBEC+ : 58 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- MORRIERE BERNADOTTE JEAN MARIE : 5 RUE TROYON 75017 PARIS 17
- OPEN SPACE PARIS : 12 RUE CLAIRAUT 75017 PARIS 17
- SCI CHATEAU DE LA GRANDIERE : 5 RUE JULIETTE LAMBER 75017 PARIS 17
- SO LEAD : 8 PL BOULNOIS 75017 PARIS 17
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLOGUICA ET PAR ABREVIATION SCI FLOGUICA : 105 RUE JOUFFROY D'ABBANS 75017 PARIS 17
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ONIRIMRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives