RESILIANCE
Présentation générale de RESILIANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société RESILIANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société RESILIANCE est situé au 2 RUE ODETTE JASSE 13015 MARSEILLE 15
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 décembre 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 440150142 au greffe de MARSEILLE
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 80 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
RESILIANCE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 44 599.00 € pour un résultat de -199 340.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
RESILIANCE est du ressort du greffe de MARSEILLE dont les coordonnées postales sont 2 RUE EMILE POLLAK 13291 MARSEILLE CEDEX 06
Le greffe peut être appelé au 0491547040 aux horaires suivants : - du lundi au Jeudi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr
TVA intracommunautaire
Si RESILIANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR11440150142
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à RESILIANCE de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société RESILIANCE
- 2010-02-04 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Lesieur, Jean Luc, Commissaire aux comptes suppléant partant : Cabinet Laurent BENHAYOUN, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Moulierac, Christophe
- 2014-12-10 : Commissaire aux comptes suppléant : MOULIERAC Christophe en fonction le 02 Décembre 2014 Directeur général : LEMEE Gurvan en fonction le 02 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : LESIEUR Jean-Luc en fonction le 02 Décembre 2014 Président : GIOCANTI Xavier en fonction le 02 Décembre 2014
- 2016-01-29 : Gérant : LEMEE Gurvan modification le 22 Janvier 2016 Gérant : GIOCANTI Xavier modification le 22 Janvier 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société RESILIANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | RESILIANCE |
Sigle de l'unité légale | MBC |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 440150142 00063 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2001-12-01 : samedi 01 décembre 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de RESILIANCE- CO
2019 | 6 596 636.00 | 6 578 186.00 |
2018 | 18 450.00 | 6 923 402.00 |
2019 | 80 000.00 |
2018 | 80 000.00 |
2019 | 49 793.00 |
2018 | 36 316.00 |
2019 | 6 578 185.00 |
2018 | 6 923 402.00 |
2019 | 44 599.00 | 44 599.00 |
2018 | 508 057.00 |
2019 | -199 340.00 |
2018 | 83 629.00 |
2019 | 49 793.00 |
2018 | 36 316.00 |
2019 | 4 114 972.00 |
2018 | 4 114 972.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société RESILIANCE- samedi 22 mars 2008: Depot des comptes
- mardi 24 juin 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 24/06/2008N° RCS : 440150142 - Dénomination : RESILIANCE - Adresse : 27 avenue de l'Opéra 75001 Paris - Activité : L'activité de holding, la détention et la prise de participation par tous moyens dans tous types de sociétés, toutes prestations de services, promotion immobilière, marchand de biens - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 80000 EUR - Administration : Président : Giocanti, Xavier, Directeur général non Administrateur : Lemee, Gurvan, Commissaire aux comptes titulaire : BENHAYOUN HAZAN & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet Laurent BENHAYOUN. .
- lundi 21 décembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 04 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100024 publié le 04/02/2010Annonce n° 1334 N° RCS : 440150142 - Dénomination : RESILIANCE L'activité de holding, la détention et la prise de participation par tous moyens dans tous types de sociétés, toutes prestations de services, promotion immobilière, marchand de biens - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 80000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Lesieur, Jean Luc, Commissaire aux comptes suppléant partant : Cabinet Laurent BENHAYOUN, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Moulierac, Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 23 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120059 publié le 23/03/2012Annonce n° 1522 N° RCS : 440150142 - Dénomination : RESILIANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 80000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mercredi 10 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140237 publié le 10/12/2014Annonce n° 274 N° RCS : 440150142 - Dénomination : RESILIANCE l'activité de holding, a détention et la prise de participation par tous moyens dans tous types de sociétés, toutes Prestatations de services, promotion immobilière, marchand de biens. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : MOULIERAC Christophe en fonction le 02 Décembre 2014 Directeur général : LEMEE Gurvan en fonction le 02 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : LESIEUR Jean-Luc en fonction le 02 Décembre 2014 Président : GIOCANTI Xavier en fonction le 02 Décembre 2014 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Reprise de l'activité après suspension. Modification de représentant.
- samedi 14 mars 2015: Depot des comptes
- samedi 14 mars 2015: Depot des comptes
- samedi 28 mars 2015: Depot des comptes
- mercredi 09 septembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 29 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160020 publié le 29/01/2016Annonce n° 169 N° RCS : 440150142 - Dénomination : RESILIANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : LEMEE Gurvan modification le 22 Janvier 2016 Gérant : GIOCANTI Xavier modification le 22 Janvier 2016 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- mercredi 29 juin 2016: Depot des comptes
- mardi 23 janvier 2018: Depot des comptes
- mardi 22 janvier 2019: Depot des comptes
- mardi 05 novembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société RESILIANCE- mercredi 15 juin 2005 : Fermé
16 AV DE ST ANTOINE 13015 MARSEILLE 15 - lundi 14 janvier 2008 : Fermé
37 CHE DE LA BEDOULE 13240 SEPTEMES-LES-VALLONS - jeudi 16 février 2012 : Fermé
27 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1 - mercredi 01 avril 2015 : Fermé
16 AV DE ST ANTOINE 13015 MARSEILLE 15 - lundi 01 décembre 2014 : Fermé
101 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 - lundi 01 décembre 2014 : Ouvert
2 RUE ODETTE JASSE 13015 MARSEILLE 15
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société RESILIANCE- CORMORANT : BD DIEU LUMIERE 51100 REIMS
- ELITIS GROUP : 55 RUE MONTORGUEIL 75002 PARIS 2
- EQUINOX : 3 IMP EMILIE DU CHATELET 35590 SAINT-GILLES
- H-GSI : 55 PL PAUL ARENE 04200 SISTERON
- HOLDING JONCA : 2 RUE DES TAMARIS 64140 BILLERE
- IBRC : 540 RUE DE L'ORME GAUTHIER 78630 ORGEVAL
- LEDYVICK : 20 LA BOUESSIERE 35580 SAINT-SENOUX
- MONKEY INVEST : 21 AV MAILLARD 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
- NAJACONSEIL : 19 RUE DES MEGRANDS 92500 RUEIL-MALMAISON
- NEOFORM PARTICIPATIONS : RUE DE LA GATINE 49300 CHOLET
- PARDO ASSOCIES : 4 RUE BLAISE PASCAL 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- PEPITES : 2 RUE COTRE 57280 FEVES
- PIERDOM : MOULIN DE LA MARGELLE 89360 VILLIERS-VINEUX
- TOMY HOLDING : 75 AV FOCH 75116 PARIS 16
- TRIBUDUBI : 200 BD DE LA RESISTANCE 71000 MACON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société RESILIANCE- BOURICHE FARSA : 130 CHE MADRAGUE VILLE 13015 MARSEILLE 15
- CRIMAUDO GIOVANNI : 4 RUE DE L IMMACULEE CONCEPTION 13015 MARSEILLE 15
- ESPOSITO ELODIE : 82 BD ODDO 13015 MARSEILLE 15
- GHAOUI SLIM : 1 AV ANTOINE CASUBOLO 13015 MARSEILLE 15
- GOUALA AZZEDDINE : 159 BD HENRI BARNIER 13015 MARSEILLE 15
- LOOTVOET HERVE : 10 BD DE LETZ 13015 MARSEILLE 15
- MARINOSCI ROBERT : 97 BD LOMBARD 13015 MARSEILLE 15
- TORTORA LUDOVIC : 180 AV DES AYGALADES 13015 MARSEILLE 15
- UTRERA ROA JORGE : 59 CHE DE LA MARTINE 13015 MARSEILLE 15
- HRAIM SUDMED : 136 RUE LE CHATELIER 13015 MARSEILLE 15
- JUDO KARATE CLUB DE SERVIERES : RES LES CASTORS DE SERVIERES 13015 MARSEILLE 15
- LES CUISTOTES : 18 PL EDGARD TARQUIN 13015 MARSEILLE 15
- SEBASTIEN NICAISE EXPERTISE : 9 IMP FLECHER 13015 MARSEILLE 15
- SUD RAVALEMENT FACADES : 138 AV DE ST LOUIS 13015 MARSEILLE 15
- THOMAS CONSULTANCE : 6 BD DE L ANGELETTE 13015 MARSEILLE 15
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société RESILIANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives