CENTRE DE FORMATION MOTO
Présentation générale de CENTRE DE FORMATION MOTO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CENTRE DE FORMATION MOTO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CENTRE DE FORMATION MOTO est situé au RUE THIERRY SABINE 33700 MERIGNAC
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 440881704 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.53Z ( Enseignement de la conduite)
L'activité déclarée au greffe est : Enseignement de la conduite
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.53Z (Enseignement de la conduite), les activités sont :
- - les écoles de conduite préparant aux différents types de permis de conduire
Mais exclus
- - la formation technique et professionnelle pour les conducteurs de taxi (cf85.32Z)
- - les écoles de conduite destinées à des chauffeurs professionnels (cf85.32Z)
Chiffre d’affaire
CENTRE DE FORMATION MOTO à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
CENTRE DE FORMATION MOTO est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si CENTRE DE FORMATION MOTO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR72440881704
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CENTRE DE FORMATION MOTO de part son activité de 85.53Z ( Enseignement de la conduite) sont :
- 01090 : Services de l'automobile (92.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société CENTRE DE FORMATION MOTO
- 2014-04-04 : Gérant : GELIN Frederic modification le 06 Décembre 2006 Gérant : GELIN Jean-Claude en fonction le 27 Mars 2014
- 2015-08-18 : Président : GELIN Frederic modification le 07 Août 2015 Directeur général : GELIN Jean-Claude modification le 07 Août 2015
- 2015-09-06 : Directeur général : GELIN Jean-Claude modification le 07 Août 2015 Directeur général délégué : DE SWARTE Bertrand en fonction le 27 Août 2015 Président : MASSE Yann en fonction le 27 Août 2015
- 2016-03-31 : Directeur général délégué : DE SWARTE Bertrand en fonction le 27 Août 2015 Président : MASSE Yann en fonction le 27 Août 2015
- 2016-10-09 : Directeur général délégué : DE SWARTE Bertrand en fonction le 27 Août 2015 Président : MASSE Yann en fonction le 27 Août 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GUERMEUR Philippe en fonction le 06 Octobre 2016 Commissaire aux comptes titulaire : 3G AUDIT en fonction le 06 Octobre 2016
- 2018-01-03 : Directeur général délégué : DE SWARTE Bertrand en fonction le 27 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : GUERMEUR Philippe en fonction le 06 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : 3G AUDIT en fonction le 06 Octobre 2016 ; Président : Y'TEC SOLUTIONS en fonction le 29 Décembre 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CENTRE DE FORMATION MOTO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CENTRE DE FORMATION MOTO |
Sigle de l'unité légale | CFM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 440881704 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2002-01-01 : mardi 01 janvier 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 85.53Z : Enseignement de la conduite |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Enseignement de la conduite |
Synonyme | auto école, école de conduite, école de vol, école de voile, école de navigation |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CENTRE DE FORMATION MOTOIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CENTRE DE FORMATION MOTO- jeudi 16 avril 2009: Depot des comptes
- jeudi 26 novembre 2009: Depot des comptes
- dimanche 13 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090240 publié le 13/12/2009Annonce n° 779 N° RCS : 440881704 - Dénomination : CENTRE DE FORMATION MOTO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 157780.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 08 novembre 2010: Depot des comptes
- lundi 03 octobre 2011: Depot des comptes
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- dimanche 18 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 04 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140067 publié le 04/04/2014Annonce n° 558 N° RCS : 440881704 - Dénomination : CENTRE DE FORMATION MOTO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : GELIN Frederic modification le 06 Décembre 2006 Gérant : GELIN Jean-Claude en fonction le 27 Mars 2014 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 02 août 2014: Depot des comptes
- mardi 18 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150156 publié le 18/08/2015Annonce n° 326 N° RCS : 440881704 - Dénomination : CENTRE DE FORMATION MOTO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : GELIN Frederic modification le 07 Août 2015 Directeur général : GELIN Jean-Claude modification le 07 Août 2015 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- dimanche 06 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150170 publié le 06/09/2015Annonce n° 328 N° RCS : 440881704 - Dénomination : CENTRE DE FORMATION MOTO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Directeur général : GELIN Jean-Claude modification le 07 Août 2015 Directeur général délégué : DE SWARTE Bertrand en fonction le 27 Août 2015 Président : MASSE Yann en fonction le 27 Août 2015 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 02 novembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 31 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160064 publié le 31/03/2016Annonce n° 653 N° RCS : 440881704 - Dénomination : CENTRE DE FORMATION MOTO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Directeur général délégué : DE SWARTE Bertrand en fonction le 27 Août 2015 Président : MASSE Yann en fonction le 27 Août 2015 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 09 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160198 publié le 09/10/2016Annonce n° 561 N° RCS : 440881704 - Dénomination : CENTRE DE FORMATION MOTO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Directeur général délégué : DE SWARTE Bertrand en fonction le 27 Août 2015 Président : MASSE Yann en fonction le 27 Août 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GUERMEUR Philippe en fonction le 06 Octobre 2016 Commissaire aux comptes titulaire : 3G AUDIT en fonction le 06 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 10 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 03 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180001 publié le 03/01/2018Annonce n° 1142 N° RCS : 440881704 - Dénomination : CENTRE DE FORMATION MOTO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Directeur général délégué : DE SWARTE Bertrand en fonction le 27 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : GUERMEUR Philippe en fonction le 06 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : 3G AUDIT en fonction le 06 Octobre 2016 ; Président : Y'TEC SOLUTIONS en fonction le 29 Décembre 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 30 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2019: Depot des comptes
- mercredi 05 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CENTRE DE FORMATION MOTO- mercredi 31 décembre 2003 : Fermé
10 CRS ARISTIDE BRIAND 33000 BORDEAUX - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RUE THIERRY SABINE 33700 MERIGNAC - vendredi 12 février 2010 : CFM - CIRCUIT Fermé
AV MARCEL DASSAULT 33700 MERIGNAC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CENTRE DE FORMATION MOTO- ABIKER GERARD : 82 AV DE FLANDRE 75019 PARIS 19
- BEGUE YANIS : 1 RUE DU PRINTEMPS 78230 LE PECQ
- BORNAND CHARLELIE : 275 RTE VUARAPAN 74930 PERS-JUSSY
- DALIVOUST FRANCK : 1 PL DU GENERAL DE GAULLE 50000 SAINT-LO
- LAURENT SAMUEL : 9 ALL DU VERT VILLAGE 35250 CHASNE-SUR-ILLET
- AB CODE : 5 RUE LA FONTAINE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- ASS AIDE DEVELO INTEGRATION AVIATION MAR : AEROPORT DE PARIS BOURGET 93350 LE BOURGET
- AUTO ECOLE DE LA POINTE : 2204 RTE RN 06440 BLAUSASC
- AUTO MOTO FRED : 6 AV MONDENARD 47600 NERAC
- AUTO-ECOLE SAVIGNY SARL : 81 BD ARISTIDE BRIAND 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- CVA : 200 RUE MICHEL ANGE 34070 MONTPELLIER
- IMPACT-PERMIS : 26 RUE DU DOCTEUR LOUIS DESTRE 42100 SAINT-ETIENNE
- OCEANPRO : 198 BD DU MONT BORON 06300 NICE
- SOOMPOO : 68 RUE DES 3 FONTANOT 92000 NANTERRE
- WBD : 10 RUE EUGENIE EBOUE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CENTRE DE FORMATION MOTO- BRIN PIERRE : 17 ALL BOREALE 33700 MERIGNAC
- CHEVALIER DOMINIQUE : 56 RUE DES TROIS ETOILES 33700 MERIGNAC
- GOHLER PHILIPPE : RUE GEORGES NEGREVERGNE 33700 MERIGNAC
- GRAND BRIGITTE : 2 ALL JOLIOT CURIE 33700 MERIGNAC
- LAVIGNE NICOLAS : 135 AV DE L YSER 33700 MERIGNAC
- LEROY PIERRE : 14 RUE ALPHONSE DAUDET 33700 MERIGNAC
- MARTINEZ DAMIEN : 7 RUE WINSTON CHURCHILL 33700 MERIGNAC
- DESIGN' ME : 1 RUE DES OLYMPIADES 33700 MERIGNAC
- INDIVISION GLAZIOU RIEHL : 1 PARC DES CHARMETTES 33700 MERIGNAC
- JOB IT : 4 AV NEIL ARMSTRONG 33700 MERIGNAC
- LIBERTEBLEUE : 13 PL CHARLES DE GAULLE 33700 MERIGNAC
- SABENA TECHNICS BOD : 19 RUE MARCEL ISSARTIER 33700 MERIGNAC
- SAINTE CATHERINE : 17 RUE DE GARIES 33700 MERIGNAC
- SCI BEST : 1 RUE GEORGES BRASSENS 33700 MERIGNAC
- SCI LARA : 36 AV DE L ARGONNE 33700 MERIGNAC
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CENTRE DE FORMATION MOTORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives