CAP TECHNOLOGIE
Présentation générale de CAP TECHNOLOGIE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CAP TECHNOLOGIE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CAP TECHNOLOGIE est situé au 8 RUE FRANCOIS MARCHAIS 44400 REZE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 février 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 441105459 au greffe de NANTES
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 8 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.02A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- - la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- - le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
Chiffre d’affaire
CAP TECHNOLOGIE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 191 597.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
CAP TECHNOLOGIE est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont 2BIS QU FRANCOIS MITTERRAND 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 0240410200 aux horaires suivants : 9h à 12h/13h à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr
TVA intracommunautaire
Si CAP TECHNOLOGIE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR00441105459
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CAP TECHNOLOGIE de part son activité de 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (88% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- enertys
- sylpa
Les modifications survenues dans l'administration de la société CAP TECHNOLOGIE
- 2010-09-28 : Co-gérant : CHATEAU Patrice Jacques Noël Co-gérant : FERRARI Franck Severin Co-gérant : LE CHALONY Yann Co-gérant : JADEAU Christophe Pierre
- 2011-11-20 : Président de la société : MANAJE Directeur général : SYLPA Directeur général : ENERTYS Commissaire aux comptes titulaire : A.E.C. COMMISSARIATS Commissaire aux comptes suppléant : DIFFERENCE AUDIT
- 2018-12-16 : Directeur général partant : SYLPA ; Directeur général partant : ENERTYS
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CAP TECHNOLOGIE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CAP TECHNOLOGIE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 441105459 00065 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2002-02-01 : vendredi 01 février 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 62.02A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CAP TECHNOLOGIE- CO
2019 | 2 260 450.00 | 2 043 354.00 |
2018 | 217 096.00 |
2019 | 8 000.00 |
2018 |
2019 | 191 597.00 |
2018 |
2019 | 2 043 354.00 |
2018 |
2019 | 1 193 582.00 | 358 780.00 |
2018 | 760 029.00 | 74 773.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CAP TECHNOLOGIE- mardi 25 mars 2008: Depot des comptes
- jeudi 16 avril 2009: Depot des comptes
- lundi 14 juin 2010: Depot des comptes
- mardi 28 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100188 publié le 28/09/2010Annonce n° 1002 N° RCS : 441105459 - Dénomination : CAP TECHNOLOGIE etude ingénierie informatique - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000.00 EUR - Administration : Co-gérant : CHATEAU Patrice Jacques Noël Co-gérant : FERRARI Franck Severin Co-gérant : LE CHALONY Yann Co-gérant : JADEAU Christophe Pierre - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- lundi 16 mai 2011: Depot des comptes
- dimanche 20 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110224 publié le 20/11/2011Annonce n° 819 N° RCS : 441105459 - Dénomination : CAP TECHNOLOGIE etude ingénierie informatique - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000.00 EUR - Administration : Président de la société : MANAJE Directeur général : SYLPA Directeur général : ENERTYS Commissaire aux comptes titulaire : A.E.C. COMMISSARIATS Commissaire aux comptes suppléant : DIFFERENCE AUDIT - Modification : Transformation en société par actions simplifiée
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- lundi 27 mai 2013: Depot des comptes
- lundi 10 février 2014: Depot des comptes
- lundi 13 avril 2015: Depot des comptes
- vendredi 22 janvier 2016: Depot des comptes
- vendredi 22 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160143 publié le 22/07/2016Annonce n° 1523 N° RCS : 441105459 - Dénomination : CAP TECHNOLOGIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- vendredi 17 février 2017: Depot des comptes
- mardi 23 janvier 2018: Depot des comptes
- dimanche 16 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180240 publié le 16/12/2018Annonce n° 806 N° RCS : 441105459 - Dénomination : CAP TECHNOLOGIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : Directeur général partant : SYLPA ; Directeur général partant : ENERTYS - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 16 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CAP TECHNOLOGIE- mercredi 25 décembre 2002 : Fermé
3 RUE DE LA TREMISSINIERE 44300 NANTES - lundi 14 juin 2010 : Fermé
13 RUE SEBASTIEN LETOURNEUX 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES - jeudi 26 mai 2016 : Fermé
18 AV DE LA VERTONNE 44120 VERTOU - mardi 01 juillet 2014 : Fermé
79 RUE DE LA GARE 78370 PLAISIR - lundi 31 décembre 2018 : Fermé
223 RUE DE CORMERY 37550 SAINT-AVERTIN - jeudi 26 mai 2016 : Ouvert
8 RUE FRANCOIS MARCHAIS 44400 REZE - mercredi 01 avril 2020 : Fermé
80 RUE DE PARIS 93100 MONTREUIL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CAP TECHNOLOGIE- CHENEVIERE JEAN : MONTPERRON 35370 ETRELLES
- SYLVESTRE JONATHAN : 24 RUE OLYMPE DE GOUGES 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- VOURSTSIS ANTONIOS : 8 RUE FOURY 92310 SEVRES
- AFTER BE FORT : 79 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 92150 SURESNES
- AKAB CONSEIL : 24 CHE DE CAMP BEIL 33114 LE BARP
- ASS LA PEPINIERE : 9 RUE MONGELOUS 64140 BILLERE
- CYST'M : 261 ESPACE 3 FONTAINES 38140 RIVES
- DIXIT DIGITAL : 11 RUE DE JEMMAPES 31130 BALMA
- EEKEM SUD-EST : 20 BD EUGENE DERUELLE 69003 LYON 3EME
- EURL PHILIPPE REBAUDO : 515 AV PIERRE PUGET 13880 VELAUX
- MAZ CONSULTING : 5 AV DES HETRES 91390 MORSANG-SUR-ORGE
- PYTHAGORE DATABASE CONSULTING : 60 RUE CECILE DUPARC 95870 BEZONS
- SIKINEO : 1 RUE HENRI HERVE 95870 BEZONS
- SOFT EXPERT : 19 AV D'ITALIE 75013 PARIS 13
- WEB RANK EXPERT : 53 RTE DE BALMA 31130 PIN-BALMA
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CAP TECHNOLOGIE- BADEAU BRUNO : 27 RUE THEODORE PATRY 44400 REZE
- BARTRINA VIRGINE : 35 RUE ALSACE LORRAINE 44400 REZE
- CLEROUX ARMAND : 28 RUE MADAME CURIE 44400 REZE
- FUHRMANN COLINE : 82 AV WILLY BRANDT 44400 REZE
- GAULLIER JORDY : 1 PL DE L EUROPE 44400 REZE
- LE GALL NOLWENN : 7 RUE CHARLES RIVIERE 44400 REZE
- AGEN JEUX : 7 RUE FELIX EBOUE 44400 REZE
- BIOLOIRE : 8 RUE DE LA GARE 44400 REZE
- CUBA-OUEST CLUB : 32 RUE DE LA CORAN 44400 REZE
- OCEANE D'ENTREPRISES : BD JEAN MONNET 44400 REZE
- SCI DE LA LIBERATION : 45 AV DE LA LIBERATION 44400 REZE
- SCI PEN-ARMOR : 25 RUE HERMAN MELVILLE 44400 REZE
- SOBASANA : 15 AV DES MONTS D AUVERGNE 44400 REZE
- ULTREIA : 69 RUE ARISTIDE BRIAND 44400 REZE
- VITO DISTRIBUTION : 71 BD ALFRED NOBEL 44400 REZE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CAP TECHNOLOGIERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives