CIPM INTERNATIONAL
Présentation générale de CIPM INTERNATIONAL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CIPM INTERNATIONAL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CIPM INTERNATIONAL est situé au 66 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 19 mars 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 441516325 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 9 420 840,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
CIPM INTERNATIONAL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 803 464.00 € pour un résultat de -3 894 095.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
CIPM INTERNATIONAL est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si CIPM INTERNATIONAL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR19441516325
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CIPM INTERNATIONAL de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ernst & young audit
- falcon de longevialle, christian
- gauthier,
- gounelle, patrick
- kessler, axel,
- kessler, axel,
- kessler, guillaume,
- kessler, guillaume,
- kessler, marianne,
- kessler, marianne,
- kessler, philippe marie edmond,
- matiere,
Les modifications survenues dans l'administration de la société CIPM INTERNATIONAL
- 2008-11-04 : nomination du Directeur général : Gauthier, nom d'usage : Gauthier-Darcet, Brigitte.
- 2009-02-28 : Président partant : Kessler, Philippe Marie Edmond, nomination du Président : Matiere, nom d'usage : Kessler, Sophie, nomination du Membre du conseil de surveillance : Kessler, Axel, nomination du Membre du conseil de surveillance : Kessler, Guillaume, nomination du Membre du conseil de surveillance : Kessler, Marianne, nomination du Membre du conseil de surveillance : Falcon De Longevialle, Christian.
- 2013-11-20 : Directeur général partant : Gauthier, nom d'usage : Gauthier-Darcet, Brigitte
- 2016-02-19 : Membre du conseil de surveillance partant : Kessler, Axel, Membre du conseil de surveillance partant : Kessler, Guillaume, Membre du conseil de surveillance partant : Kessler, Marianne, Membre du conseil de surveillance partant : Falcon De Longevialle, Christian
- 2017-12-28 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTEA CONSEIL
- 2020-11-18 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Gounelle, Patrick
Les autres mandats des administrateurs
- ernst & young audit :
- 2021-02-02 : FIRAC (316389196)
- 2021-01-31 : GEFCO Contract Logistic Ouest (840716682)
- 2021-01-29 : SCP EUROPE (428668727)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : CRIVASENSE TECHNOLOGIES (808394076)
- 2021-01-28 : I-CARE (534104534)
- 2021-01-28 : ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE (722019734)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : CONNECTED WIND SERVICES FRANCE SAS (851196097)
- 2021-01-27 : SERRE MARAICHERE DE PERNE LES FONTAINES (792750903)
- 2021-01-27 : GUICHON VALVES (441453545)
- 2021-01-26 : B.A.C. ACIER (401878699)
- 2021-01-24 : ATELIERS DE JOIGNY (506850015)
- 2021-01-24 : Quick International France (801631417)
- 2021-01-24 : CAE DATA (320921364)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-21 : EUROP TELEASSISTANCE (453798647)
- 2021-01-21 : TOTAL FLEX (508393980)
- 2021-01-21 : Groupe SNEF (892165994)
- 2021-01-20 : LOGIFER (507902716)
- falcon de longevialle, christian :
- 2020-11-30 : BLOM BANK FRANCE (305635609)
- gounelle, patrick :
- 2015-01-22 : D C N S (441133808)
- 2012-06-17 : NEO SECURITE (509621363)
- 2010-03-19 : SOPRANE COURT TERME (333823995)
- 2008-09-03 : AGF PIERRE LOCATIF (392555538)
- 2008-08-21 : HABITAPIERRE (333813210)
- 2008-07-31 : LOCAFIMO (692031149)
- 2008-06-30 : SOPRANE J (342965134)
- kessler, axel, :
- 2013-12-27 : CAMAIEU (330345927)
- kessler, axel, :
- 2013-12-27 : CAMAIEU (330345927)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CIPM INTERNATIONAL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CIPM INTERNATIONAL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 441516325 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2002-03-19 : mardi 19 mars 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CIPM INTERNATIONAL- CO
2019 | 103 060 610.00 | 89 944 818.00 |
2018 | 13 115 792.00 | 92 785 405.00 |
2019 | 9 420 840.00 |
2018 | 9 420 840.00 |
2019 | -1 624 176.00 |
2018 | -566 823.00 |
2019 | 89 944 818.00 |
2018 | 92 785 405.00 |
2019 | 803 464.00 | 803 464.00 |
2018 | 596 417.00 |
2019 | -3 894 095.00 |
2018 | -214 896.00 |
2019 | -1 624 176.00 |
2018 | -566 823.00 |
2019 | 42 847 298.00 |
2018 | 42 847 298.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CIPM INTERNATIONAL- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- mardi 04 novembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080201 publié le 04/11/2008Annonce n° 1205 N° RCS : 441516325 - Dénomination : FINANCIERE DU CHATEAU DES RENTIERS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 17265912 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Gauthier, nom d'usage : Gauthier-Darcet, Brigitte. - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 28 février 2009: Modification
Bodacc B n°20090041 publié le 28/02/2009Annonce n° 4999 N° RCS : 441516325 - Dénomination : FINANCIERE DU CHATEAU DES RENTIERS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 17265912 EUR - Administration : Président partant : Kessler, Philippe Marie Edmond, nomination du Président : Matiere, nom d'usage : Kessler, Sophie, nomination du Membre du conseil de surveillance : Kessler, Axel, nomination du Membre du conseil de surveillance : Kessler, Guillaume, nomination du Membre du conseil de surveillance : Kessler, Marianne, nomination du Membre du conseil de surveillance : Falcon De Longevialle, Christian. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 10 décembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 23 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 22 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 05 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 20 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130223 publié le 20/11/2013Annonce n° 866 N° RCS : 441516325 - Dénomination : FINANCIERE DU CHATEAU DES RENTIERS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 17265912 EUR - Administration : Directeur général partant : Gauthier, nom d'usage : Gauthier-Darcet, Brigitte - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- mardi 21 juillet 2015: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1023 N° RCS : 441516325 - Dénomination : FINANCIERE DU CHATEAU DES RENTIERS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 17265912.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 26 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150162 publié le 26/08/2015Annonce n° 1985 N° RCS : 441516325 - Dénomination : FINANCIERE DU CHATEAU DES RENTIERS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 17265912 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- vendredi 30 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150209 publié le 30/10/2015Annonce n° 1036 N° RCS : 441516325 - Dénomination : CIPM INTERNATIONAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 9420840 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination, le capital (diminution) et Société ayant participé à l'opération de fusion :CIPM INTERNATIONAL- Société anonyme- 66 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris- RCS Paris 542 089 388
- vendredi 19 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160035 publié le 19/02/2016Annonce n° 1104 N° RCS : 441516325 - Dénomination : CIPM INTERNATIONAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 9420840 EUR - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Kessler, Axel, Membre du conseil de surveillance partant : Kessler, Guillaume, Membre du conseil de surveillance partant : Kessler, Marianne, Membre du conseil de surveillance partant : Falcon De Longevialle, Christian - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 19 décembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 28 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170249 publié le 28/12/2017Annonce n° 1208 N° RCS : 441516325 - Dénomination : CIPM INTERNATIONAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 9420840 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTEA CONSEIL - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 10 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
- dimanche 08 décembre 2019: Depot des comptes
- dimanche 05 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200129 publié le 05/07/2020Annonce n° 1792 N° RCS : 441516325 - Dénomination : CIPM INTERNATIONAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8718154 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- mercredi 18 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200224 publié le 18/11/2020Annonce n° 713 N° RCS : 441516325 - Dénomination : CIPM INTERNATIONAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8718154 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Gounelle, Patrick - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CIPM INTERNATIONAL- jeudi 09 juillet 2015 : Fermé
18 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 75013 PARIS 13 - jeudi 01 octobre 2015 : Ouvert
66 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CIPM INTERNATIONAL- AVA : 12 RUE FRANKLIN 92400 COURBEVOIE
- COFINTEX 31 : 8 RUE D'ASTORG 75008 PARIS 8
- DAPAX : LD LA FUTE 24700 SAINT-BARTHELEMY-DE-BELLEGARDE
- FINANCIERE DENIS : 9 AV DE FRIEDLAND 75008 PARIS 8
- HOLDIX DEVELOPPEMENT : 149 RUE CAPITAINE COUSSETTE 62232 ANNEZIN
- INGEST : 28 RUE LANTIEZ 75017 PARIS 17
- LDR ENTREPRISE : 42 RUE DANIELLE CASANOVA 91170 VIRY-CHATILLON
- LISANDRA : RTE DE CALVI 20220 L'ILE ROUSSE
- MANLAF : 54 RUE JOUFFROY D'ABBANS 75017 PARIS 17
- MGE HOLDING : 40 IMP DES NOISETIERS 01140 SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE
- PHOCEENNE FINANCMENTS : 103 AV JEAN MOULIN 13127 VITROLLES
- PLUME : 16 VLA DE LA PREVOYANCE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- SOCIETE CIVILE VACQUERIE : 1 RUE AUGUSTE VACQUERIE 75116 PARIS 16
- STEINMANN CORPORATION : 1 RUE DE L ARQUEBUSE 51100 REIMS
- TARDAGRI : 4 RUE DU CHATEAU 02130 ARCY-SAINTE-RESTITUE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CIPM INTERNATIONAL- DANON SANDRA : 16 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 8
- ALTERYDEA : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- COFIL : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- EDMA : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- GROUP R FORCE ONE : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- LES BREVIERES : 76 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8
- PIME : 38 RUE DE TURIN 75008 PARIS 8
- ROME SECURITE PRIVEE : 62 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
- SARL BABA JI : 9 RUE DE LA TREMOILLE 75008 PARIS 8
- SCI AAA : 15 RUE DE MARIGNAN 75008 PARIS 8
- SCP D'AVOCATS MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES : 10 RUE PORTALIS 75008 PARIS 8
- SYND COPRO DU 10 AVENUE PERCIER : 10 AV PERCIER 75008 PARIS 8
- SYND.COPR. 176 BIS RUE JEAN JAURES 9 : 11 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS 8
- SYND.COPR. 33 RUE DES IMBERGERES 92 SCEA : 6 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS 8
- WAGRAM COMPANY : 42 AV DE WAGRAM 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CIPM INTERNATIONALRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives