ARENA
Présentation générale de ARENA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ARENA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ARENA est situé au AV DE L ARLESIENNE 83210 SOLLIES-PONT
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 10 juin 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 442299699 au greffe de TOULON
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 8 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10C ( Restauration de type rapide)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration de type rapide
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10C (Restauration de type rapide), les activités sont :
- - la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables :
- - la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés
- - la vente de crème glacée dans des chariots
- - la vente de repas dans des équipements mobiles
- - les restaurants de restauration rapide
- - les restaurants proposant principalement des repas à emporter
Mais exclus
- - la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
Chiffre d’affaire
ARENA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 5 322 323.00 € pour un résultat de 810 715.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ARENA est du ressort du greffe de TOULON dont les coordonnées postales sont 140 BD MARECHAL LECLERC 83041 TOULON CEDEX 09
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : 9h00 à 11h30/14h00 à 16h15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr
TVA intracommunautaire
Si ARENA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR25442299699
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ARENA de part son activité de 56.10C ( Restauration de type rapide) sont :
- 01501 : Restauration rapide (87.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (7.7% des salariés)
- 01747 : Boulangerie et pâtisserie industrielle (1.7% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ARENA
- 2009-10-13 : Gérant : MELNICZUK Serge Commissaire aux comptes suppléant : HATET Lionel en fonction le 02 Octobre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : MOUREN ET ASSOCIES en fonction le 02 Octobre 2009
- 2013-05-29 : Gérant non associé : MELNICZUK Serge modification le 22 Mai 2012 Commissaire aux comptes suppléant : HATET Lionel en fonction le 02 Octobre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 21 Mai 2013
- 2015-05-22 : Gérant non associé : MELNICZUK Serge modification le 22 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 21 Mai 2013 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 13 Mai 2015
- 2015-05-31 : Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 21 Mai 2013 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 13 Mai 2015 Président : HOLDING SM83 en fonction le 21 Mai 2015
- 2016-02-23 : Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 21 Mai 2013 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 13 Mai 2015 Président : LE SAUX Eric en fonction le 15 Février 2016
- 2020-11-25 : Sté par actions simplifiée GRANT THORNTON n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée QUALAUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ARENA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ARENA |
Dénomination usuelle de l'unité légale | MC DONALD'S |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 442299699 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2002-06-10 : lundi 10 juin 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10C : Restauration de type rapide |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration de type rapide |
Synonyme | fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ARENA- CO
2019 | 2 753 176.00 | 1 310 834.00 |
2018 | 1 442 342.00 | 1 181 045.00 |
2019 | 8 000.00 |
2018 | 8 000.00 |
2019 | 591 018.00 |
2018 | 508 839.00 |
2019 | 1 310 834.00 |
2018 | 1 181 045.00 |
2019 | 5 322 323.00 | 5 322 323.00 |
2018 | 4 991 791.00 |
2019 | 810 715.00 |
2018 | 671 377.00 |
2019 | 591 018.00 |
2018 | 508 839.00 |
2019 | 693 457.00 | 47 688.00 |
2018 | 645 768.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ARENA- mardi 26 août 2008: Depot des comptes
- vendredi 14 août 2009: Depot des comptes
- mardi 13 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090197 publié le 13/10/2009Annonce n° 1706 N° RCS : 442299699 - Dénomination : ARENA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MELNICZUK Serge Commissaire aux comptes suppléant : HATET Lionel en fonction le 02 Octobre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : MOUREN ET ASSOCIES en fonction le 02 Octobre 2009 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 16 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110182 publié le 20/09/2011Annonce n° 2200 N° RCS : 442299699 - Dénomination : ARENA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- lundi 03 octobre 2011: Depot des comptes
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- lundi 27 mai 2013: Depot des comptes
- mercredi 29 mai 2013: Modification
Bodacc B n°20130101 publié le 29/05/2013Annonce n° 1991 N° RCS : 442299699 - Dénomination : ARENA - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant non associé : MELNICZUK Serge modification le 22 Mai 2012 Commissaire aux comptes suppléant : HATET Lionel en fonction le 02 Octobre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 21 Mai 2013 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 02 juin 2014: Depot des comptes
- lundi 11 mai 2015: Depot des comptes
- vendredi 22 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150097 publié le 22/05/2015Annonce n° 1778 N° RCS : 442299699 - Dénomination : ARENA - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant non associé : MELNICZUK Serge modification le 22 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 21 Mai 2013 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 13 Mai 2015 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 31 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150102 publié le 31/05/2015Annonce n° 1665 N° RCS : 442299699 - Dénomination : ARENA - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 21 Mai 2013 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 13 Mai 2015 Président : HOLDING SM83 en fonction le 21 Mai 2015 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- mardi 23 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160037 publié le 23/02/2016Annonce n° 4228 N° RCS : 442299699 - Dénomination : ARENA - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 21 Mai 2013 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 13 Mai 2015 Président : LE SAUX Eric en fonction le 15 Février 2016 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant..
- mardi 23 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160037 publié le 23/02/2016Annonce n° 4237 N° RCS : 442299699 - Dénomination : ARENA - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- jeudi 29 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 03 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 21 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 16 août 2019: Depot des comptes
- mercredi 25 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200229 publié le 25/11/2020Annonce n° 2594 N° RCS : 442299699 - Dénomination : ARENA - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Sté par actions simplifiée GRANT THORNTON n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée QUALAUDIT devient commissaire aux comptes titulaire - Modification : Modification de l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ARENA- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
AV DE L ARLESIENNE 83210 SOLLIES-PONT - mercredi 06 janvier 2016 : Fermé
447 AV JOSEPH LOUIS ORTOLAN 83100 TOULON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ARENA- BEAU SABINE : LES ANGLAIS 14130 QUETTEVILLE
- BENOIT GUILLAUME : 21 AV SAINT JEAN 84570 MALEMORT-DU-COMTAT
- FABRE STEPHANE : 71 IMP DE LA GARRIGUE 83210 LA FARLEDE
- RACHID SAID : 75 AV VIVIANI 69200 VENISSIEUX
- BIENVENUE : 25 QUAI EST 14470 COURSEULLES-SUR-MER
- CHEZ FADIL : 6 IMP GAMBETTA 30800 SAINT-GILLES
- EURL ISA : 18 QUAI DES MESSAGERIES 71100 CHALON-SUR-SAONE
- HOM SUSHI : 12 RUE DU SORNIER 27400 LOUVIERS
- L'EXPRESS : 11 RUE DE LA GARE 49100 ANGERS
- MAISON CORNILY : 164 RUE SAINT GUIREC 22700 PERROS-GUIREC
- MONTDI PIZZA : AV DU 8 MAI 1945 80500 MONTDIDIER
- NET-PIZZA : 58 RUE PARMENTIER 93240 STAINS
- PASTATTITUDE : 42 RUE THIERS 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
- QAGEN : 252 AV DU HUIT MAI 1945 86000 POITIERS
- SARL CASA PIZZA : 3 AV RENE LAENNEC 72000 LE MANS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ARENA- ALFONSO YVONNE : 141 AV DE LA REPUBLIQUE 83210 LA FARLEDE
- ARNAUD ELODIE : 16 AV DES VILLAS 83210 SOLLIES-PONT
- BRUNO SYLVAIN : 34 AV ST ROCH 83210 SOLLIES-PONT
- CAMINOTTO MICKAEL : 14 CHE DU PARTEGAL BAT A2 83210 LA FARLEDE
- CHATEAU DENISE : 7 IMP VENTRE 83210 LA FARLEDE
- GAGNA NICOLE : 983 CHE FOND DES FABRES 83210 LA FARLEDE
- HERVE ARNAUD : 16 AV FELIX GRAS 83210 SOLLIES-PONT
- SZOPA ROMAN : 780 CHE DES PACHIQUOUS 83210 SOLLIES-PONT
- TAILLEFER GILLES JEAN DOMINIQU : 741 ROUTE DES COMBES 83210 SOLLIES-VILLE
- ZERBONIA MATTHIEU : 246 CHE DE LA GARNIERE 83210 LA FARLEDE
- AGENCE MULTI SERVICES 83 : 901 AV ALPHONSE LAVALLEE 83210 LA FARLEDE
- PLB : 1295 CHE DE STE CATHERINE 83210 SOLLIES-PONT
- SOC EXPLOITATION MASCAREIGNES MATERIEL : 391 RTE NATIONALE 97 83210 LA FARLEDE
- SPORT LOIS GAPEAU KEMPO BUDO : CHE DU FONT D'OUVIN 83210 BELGENTIER
- TEAM J.W COMPETITION : 97 RUE DE LA REPUBLIQUE 83210 SOLLIES-PONT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ARENARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives