SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16
Présentation générale de SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16 est situé au 5 RUE DE TILSITT 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 19 juin 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 442490710 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 965 660,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20A ( Location de logements)
L'activité déclarée au greffe est : Location de logements
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20A (Location de logements), les activités sont :
- - La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- - la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- - l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais exclus
- - l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
Chiffre d’affaire
SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 6 581 100.00 € grace à 2 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR79442490710
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16 de part son activité de 68.20A ( Location de logements) sont :
- 05006 : Statut des offices publics de l'habitat (46.3% des salariés)
- 02150 : Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M. (32.2% des salariés)
- 01527 : Immobilier (8.8% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (4.6% des salariés)
- 01588 : Sociétés coopératives d'H.L.M. (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- de maistre, xavier,
- ledoux, bruno,
- mazars & guerard (sa),
- open conseil
- rangeon, jean-gabriel,
- schut, rolf
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16
- 2014-11-18 : Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS & GUERARD (SA), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : De Maistre, Xavier, Commissaire aux comptes suppléant partant : Rangeon, Jean-Gabriel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : OPEN CONSEIL
- 2016-08-18 : Président partant : Ledoux, Bruno, nomination du Président : Schut, Rolf
- 2020-09-29 : nomination du Commissaire aux comptes : Xavier de Maistre AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire partant : De Maistre, Xavier ; Commissaire aux comptes suppléant partant : OPEN CONSEIL
Les autres mandats des administrateurs
- de maistre, xavier, :
- 2015-02-24 : FONCIERE COLBERT FINANCE (428789028)
- 2013-10-02 : FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE (429115371)
- 2013-10-02 : FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT (429151012)
- 2013-10-02 : FONCIERE COLBERT ORCO MANAGEMENT (429151137)
- 2012-10-16 : S.A.S. GALLIENI (433688215)
- ledoux, bruno, :
- 2013-12-05 : INVESTISSEMENTS PRESSE (339488264)
- mazars & guerard (sa), :
- 2015-12-29 : SLE (448627067)
- 2014-12-23 : W9 FRANCE SARL (418420311)
- 2014-11-13 : CIFG EUROPE (439301912)
- 2014-09-17 : SCI DU 1 PLACE M PAUL (439054198)
- 2012-04-08 : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE RECHERCHES ET D'ETUDES PSA RENAULT (320377468)
- 2011-05-24 : ZE HOLDING (433094166)
- 2009-10-06 : PARIS SAINT BENOIT (652027574)
- 2009-09-10 : SCI CHESSY BUREAUX (434312781)
- 2009-08-26 : APCFC (447854621)
- open conseil :
- 2021-01-29 : LA CELTIQUE (592025423)
- 2020-12-26 : LESCURE FINANCES (682007661)
- 2020-12-06 : LES CHAVONNES (305707168)
- 2020-09-08 : KETHER (839912300)
- 2020-06-24 : VIRDEL (518675798)
- 2020-02-12 : RESALEASE (522391754)
- 2020-02-11 : VOIPLEASE (881468334)
- 2020-02-07 : ULTRAFLUX (301854964)
- 2020-01-28 : LUXE ET TRADITIONS - Au Service des Palaces (790263321)
- 2019-10-20 : POSE SERVICE (320419963)
- 2019-03-07 : Tbmaestro (533773511)
- 2018-12-20 : MACOMPTA.FR (499890424)
- 2018-08-01 : S.A.S. GALLIENI (433688215)
- 2018-02-21 : I.M.T (808688840)
- 2016-08-18 : FONCIERE COLBERT ORCO MERCURIALES (438017501)
- 2015-08-30 : ERIC SALMON ET PARTNERS (380375634)
- 2014-12-30 : ICART (429079171)
- 2013-11-24 : FINANCIERE APIA (501338370)
- 2013-10-02 : FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT (429151012)
- 2013-10-02 : FONCIERE COLBERT ORCO MANAGEMENT (429151137)
- schut, rolf :
- 2013-10-24 : FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT (429151012)
- 2013-10-24 : FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE (429115371)
- 2013-10-18 : AMUNDI RE NOVATION LUPA FUND (509601266)
- 2013-10-08 : LUPA PATRIMOINE FRANCE (480253483)
- 2013-10-08 : FCOD GASSIN (520601592)
- 2013-10-08 : LUPA IMMOBILIERE FRANCE (480178094)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 442490710 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2002-06-19 : mercredi 19 juin 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20A : Location de logements |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de logements |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16- CO
2019 | 6 046 160.00 | 6 040 341.00 |
2018 | 5 819.00 | 7 484 779.00 |
2019 | 1 965 660.00 |
2018 | 1 965 660.00 |
2019 | 21 073 146.00 |
2018 | -725 956.00 |
2019 | 6 040 341.00 |
2018 | 7 484 779.00 |
2019 | 6 581 100.00 |
2018 | -713 003.00 |
2019 | 21 073 146.00 |
2018 | -725 956.00 |
2019 | 110 567.00 |
2018 | 110 567.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 16 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090011 publié le 16/01/2009Annonce n° 1293 N° RCS : 442490710 - Dénomination : SAS DU 12 AVENUE PIERRE PREMIER DE SERBIE PARIS - 16 Tant en France qu'à l'étranger : l'acquisition et la construction d'immeubles directement ou indirectement exclusivement en vue de leur location y compris en état futur d'achèvement - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1965660 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'activité de l'établissement principal
- mercredi 28 octobre 2009: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 25 novembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 décembre 2012: Depot des comptes
- mardi 19 novembre 2013: Depot des comptes
- mardi 18 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140221 publié le 18/11/2014Annonce n° 544 N° RCS : 442490710 - Dénomination : SAS DU 12 AVENUE PIERRE PREMIER DE SERBIE PARIS - 16 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1965660 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS & GUERARD (SA), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : De Maistre, Xavier, Commissaire aux comptes suppléant partant : Rangeon, Jean-Gabriel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : OPEN CONSEIL - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 28 novembre 2014: Depot des comptes
- lundi 07 décembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 18 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160161 publié le 18/08/2016Annonce n° 1263 N° RCS : 442490710 - Dénomination : SAS DU 12 AVENUE PIERRE PREMIER DE SERBIE PARIS - 16 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1965660 EUR - Administration : Président partant : Ledoux, Bruno, nomination du Président : Schut, Rolf - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 13 décembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 24 novembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 25 septembre 2019: Depot des comptes
- mardi 29 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200189 publié le 29/09/2020Annonce n° 3416 N° RCS : 442490710 - Dénomination : SAS DU 12 AVENUE PIERRE PREMIER DE SERBIE PARIS - 16 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1965660 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes : Xavier de Maistre AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire partant : De Maistre, Xavier ; Commissaire aux comptes suppléant partant : OPEN CONSEIL - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
5 RUE DE TILSITT 75008 PARIS 8 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
12 AV PIERRE 1ER SERBIE 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16- CAILLE SYLVAINE : 1 RUE DE LA PAIX 67210 OBERNAI
- FERNANDES BLANCHET SANDRA : 21 RUE DU COURTIOUX 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
- FRERE HELENE : 11 RUE DES CORDERIES 41000 BLOIS
- OLPHE GALLIARD VERONIQUE : 14 AV DE BEYRIS 64100 BAYONNE
- REVEL MARIE : RUE PAUL MEYER 68100 MULHOUSE
- ARK : 83 PL PHILIPPE CHAUVIER 83830 BARGEMON
- HELIOS : 45 BD MARCEL 13012 MARSEILLE 12
- INDI SOENDERBAEK/NYGAARD : 06590 THEOULE-SUR-MER
- INDIVISION LE MELEZE : 3 RTE DE GUILLAUME 06470 GUILLAUMES
- PUECHAUZIER : RUE FREDERIC MISTRAL 84220 CABRIERES D'AVIGNON
- RAHM : 9 RUE CARNOT 92500 RUEIL-MALMAISON
- SCI DU PARC : 88140 CRAINVILLIERS
- SCI RUE JACQUARD : 34 RUE DE LA PILATERIE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- SOC CIVILE PARTICULIERE PATBET : 37 BD MURAT 75016 PARIS 16
- VIRY CELADA INDIVISION : 26 RUE DU MUSEE 13001 MARSEILLE 1
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16- DAVY DONALD : 15 RUE DE LABORDE 75008 PARIS 8
- MAJRI BEN : 49 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS 8
- PELLETIER FRANCE CLAUDE MARIE : 8 AV BERTIE ALBRECHT 75008 PARIS 8
- ALSACE GAMBETTA II : 61 RUE DE L ARCADE 75008 PARIS 8
- CASSIUS DIGITAL : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- DEVEDIGITAL : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- FREESTACK : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- G R L GESTION : 4 RUE DU COMMANDANT RIVIERE 75008 PARIS 8
- SAFARI : 25 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SANCHEZ & OSPINA BATIMENT : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SCI MONT BLANC IMMOBILIER : 11 RUE JEAN GOUJON 75008 PARIS 8
- SENSORY CENTER : 18 RUE DE LA PEPINIERE 75008 PARIS 8
- SNC LE MADRIGAL : 32 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- TOCTOC FAMILY : 25 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- ZIZOU SERVICES : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives