SARL PUISSANCE NET
Présentation générale de SARL PUISSANCE NET
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL PUISSANCE NET et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL PUISSANCE NET est situé au 9 RUE DE L ABBE STAHL 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mercredi 10 juillet 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 443244603 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
SARL PUISSANCE NET à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 264 000.00 € pour un résultat de 9 994.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SARL PUISSANCE NET est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL PUISSANCE NET est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR09443244603
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL PUISSANCE NET de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- flotat, amaury,
- neo-soft participations
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL PUISSANCE NET
- 2011-07-05 : Gérant : FLOTAT Amaury Gérant : ZECCHINI Sébastien
- 2013-05-17 : modification du Gérant Zecchini, Sébastien, nomination du Gérant : Flotat, Pierre
- 2015-07-05 : modification du Gérant Flotat, Amaury, Gérant partant : Flotat, Pierre
- 2017-11-30 : Président partant : Flotat, Amaury, nomination du Président : NEO-SOFT PARTICIPATIONS
Les autres mandats des administrateurs
- neo-soft participations :
- 2016-09-21 : REXAN (389768912)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL PUISSANCE NET et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL PUISSANCE NET |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 443244603 00041 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2002-07-10 : mercredi 10 juillet 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL PUISSANCE NET- CO
2020 | 2 849 115.00 | 2 460 085.00 |
2019 | 389 030.00 | 1 861 221.00 |
2020 | 10 000.00 |
2019 | 10 000.00 |
2020 | 9 092.00 |
2019 | -44 588.00 |
2020 | 2 460 085.00 |
2019 | 1 861 221.00 |
2020 | 264 000.00 | 264 000.00 |
2019 |
2020 | 9 994.00 |
2019 | -31 275.00 |
2020 | 9 092.00 |
2019 | -44 588.00 |
2020 | 1 121 302.00 |
2019 | 1 121 302.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL PUISSANCE NET- vendredi 05 décembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 12 août 2009: Depot des comptes
- vendredi 03 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 05 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110129 publié le 05/07/2011Annonce n° 1112 N° RCS : 443244603 - Dénomination : PUISSANCE NET Prise de participation de toutes sociétés existantes ou nouvelles, la gestion de ces participations, prestations de services à caractère directionnel, administratif. Acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant : FLOTAT Amaury Gérant : ZECCHINI Sébastien - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- lundi 25 juillet 2011: Depot des comptes
- jeudi 26 juillet 2012: Depot des comptes
- vendredi 17 mai 2013: Modification
Bodacc B n°20130094 publié le 17/05/2013Annonce n° 1145 N° RCS : 443244603 - Dénomination : PUISSANCE NET - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : modification du Gérant Zecchini, Sébastien, nomination du Gérant : Flotat, Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 10 juin 2013: Depot des comptes
- vendredi 27 juin 2014: Depot des comptes
- dimanche 05 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150127 publié le 05/07/2015Annonce n° 549 N° RCS : 443244603 - Dénomination : PUISSANCE NET - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : modification du Gérant Flotat, Amaury, Gérant partant : Flotat, Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 15 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 01 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160129 publié le 01/07/2016Annonce n° 1788 N° RCS : 443244603 - Dénomination : PUISSANCE NET - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le nom commercial
- mercredi 06 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 26 mai 2017: Depot des comptes
- jeudi 30 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170230 publié le 30/11/2017Annonce n° 1172 N° RCS : 443244603 - Dénomination : PUISSANCE NET - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 10000 EUR - Administration : Président partant : Flotat, Amaury, nomination du Président : NEO-SOFT PARTICIPATIONS - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 03 juin 2018: Depot des comptes
- dimanche 23 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190119 publié le 23/06/2019Annonce n° 950 N° RCS : 443244603 - Dénomination : PUISSANCE NET - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 10000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- vendredi 02 août 2019: Depot des comptes
- mardi 18 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL PUISSANCE NET- jeudi 26 mai 2011 : Fermé
8 RUE DU DOCTEUR DUCROQUET 59700 MARCQ-EN-BAROEUL - vendredi 30 septembre 2011 : Fermé
943 AV DE LA REPUBLIQUE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL - lundi 25 février 2019 : Fermé
867 AV DE LA REPUBLIQUE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL - lundi 25 février 2019 : Ouvert
9 RUE DE L ABBE STAHL 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL PUISSANCE NET- AGASSE FUSCO : 2 RUE DU BOIS JOLY 44750 QUILLY
- AVRIL POLE ANIMAL : 11 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8
- BE NETWORK : 24 RUE DES EPINETTES 75017 PARIS 17
- CTI PROMOTION : 3 RUE FRANCOIS ARAGO 33700 MERIGNAC
- ESTA : 27 RUE SAINT GILLES 80100 ABBEVILLE
- HOLDING OLLIVIER : 9 RTE DE VARILHES 09000 SAINT-JEAN-DE-VERGES
- JAZY : 34 RUE DE LA VIGNOTTE 57530 LES ETANGS
- JB2RC : 12 RUE DU PONT CHANTREL 60520 THIERS-SUR-THEVE
- LORANE : 7 LOT LE CLAIR VALLON 21490 BELLEFOND
- MS4 : 1 RUE DU MARTIN PECHEUR 67300 SCHILTIGHEIM
- OMNIUM EUROPEEN DE PARTICIPATIONS FINANCIERES : 1 PAS MEYERBEER 06000 NICE
- PROFESSIONAL TRADING LIMITED : 2 LANSDOWNE ROW
- SA HOLDING : 24 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 69009 LYON 9EME
- SAS HEVIC 21 : 16 RUE DES TAILLIS 60240 THIBIVILLERS
- SAS HOLDING S.L.P. : CHAMP DE ROUBERT 46230 CREMPS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL PUISSANCE NET- DESCATOIRE DAVID : 50 RUE ROBERT SCHUMANN 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- LEMICHEZ YVETTE : 967 AV DE LA REPUBLIQUE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- MAILLARD ADELINE : 26 RUE GABRIEL PERI 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- MARECHAL BERANGERE : 7 RUE JULES DELCENSERIE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- A.C.M : 12 RUE CAMILLE SAINT SAENS 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- AMICALE DU PERSONNEL DU COLLEGE ROUGES BARRES DE MARCQ EN BAROEUL : 95 ALL GABRIEL 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- CHRYSALIDE : 1 RUE SAINT PIERRE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- GISCOURS : 170 BD GEORGES CLEMENCEAU 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- LE MIND MAPPING : 52 AV DU MARECHAL FOCH 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- SARL P.A.J : 948 AV DE LA REPUBLIQUE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- SCI PICPUS I : 12 RUE DU MARQUISAT 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- SCI AMBRE : 25 ALL DE LA CHAMPREUILLE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- SCI LUALTHEMA : 3 RUE COMMISSAIRE JOUBERT 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- SCI PINTIAUX : 11 RUE DE LA PAIX 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- SELARL LIGH : 182 BD GEORGES CLEMENCEAU 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL PUISSANCE NETRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives