BIG EYES
Présentation générale de BIG EYES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BIG EYES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BIG EYES est situé au 1 RUE SAINT JACQUES 83400 HYERES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 30 septembre 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 443566716 au greffe de TOULON
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 640,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.78A ( Commerces de détail d'optique)
L'activité déclarée au greffe est : Commerces de détail d'optique
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.78A (Commerces de détail d'optique), les activités sont :
- - les activités des opticiens
Chiffre d’affaire
BIG EYES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 925 694.00 € pour un résultat de -1 363.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
BIG EYES est du ressort du greffe de TOULON dont les coordonnées postales sont 140 BD MARECHAL LECLERC 83041 TOULON CEDEX 09
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : 9h00 à 11h30/14h00 à 16h15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr
TVA intracommunautaire
Si BIG EYES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR34443566716
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BIG EYES de part son activité de 47.78A ( Commerces de détail d'optique) sont :
- 01431 : Optique-lunetterie de détail (94.5% des salariés)
- 02162 : Professions de la photographie (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société BIG EYES
- 2011-05-04 : Gérant : BERTRAND Rémi en fonction le 26 Avril 2011
- 2012-05-18 : Gérant : BERTRAND Rémi en fonction le 26 Avril 2011 Gérant : COMBE Léonard en fonction le 09 Mai 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BIG EYES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BIG EYES |
Dénomination usuelle de l'unité légale | HYERES OPTIQUE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 443566716 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2002-09-30 : lundi 30 septembre 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 47.78A : Commerces de détail d'optique |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerces de détail d'optique |
Synonyme | opticien |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BIG EYES- CO
2020 | 1 256 091.00 | 1 080 802.00 |
2019 | 175 289.00 | 821 672.00 |
2020 | 7 640.00 |
2019 | 7 640.00 |
2020 | -5 385.00 |
2019 | 10 448.00 |
2020 | 1 080 802.00 |
2019 | 821 672.00 |
2020 | 925 694.00 | 925 694.00 |
2019 | 938 216.00 |
2020 | -1 363.00 |
2019 | 13 940.00 |
2020 | -5 385.00 |
2019 | 10 448.00 |
2020 | 888 818.00 | 28 323.00 |
2019 | 860 495.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BIG EYES- mercredi 16 avril 2008: Depot des comptes
- vendredi 03 avril 2009: Depot des comptes
- mardi 25 mai 2010: Depot des comptes
- mercredi 04 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110087 publié le 04/05/2011Annonce n° 1558 N° RCS : 443566716 - Dénomination : BIG EYES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BERTRAND Rémi en fonction le 26 Avril 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 16 mai 2011: Depot des comptes
- vendredi 18 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120095 publié le 18/05/2012Annonce n° 869 N° RCS : 443566716 - Dénomination : BIG EYES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BERTRAND Rémi en fonction le 26 Avril 2011 Gérant : COMBE Léonard en fonction le 09 Mai 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 11 juin 2012: Depot des comptes
- lundi 17 juin 2013: Depot des comptes
- lundi 02 juin 2014: Depot des comptes
- samedi 23 mai 2015: Depot des comptes
- jeudi 12 mai 2016: Depot des comptes
- jeudi 04 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 15 mai 2018: Depot des comptes
- jeudi 25 avril 2019: Depot des comptes
- jeudi 29 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BIG EYES- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
1 RUE SAINT JACQUES 83400 HYERES - dimanche 26 février 2012 : Ouvert
CENTRE COMMERCIAL AUCHAN 84130 LE PONTET
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BIG EYES- LEFEBVRE BEATRICE : 6 RUE DU COUSSAT 34290 SERVIAN
- ANDRIOT OPTIQUE : 26 RUE PAUL MOREL 70000 VESOUL
- DUOPTIC : 17 RUE DU SIX JUIN 61100 FLERS
- HOLDING E.A.L. : 39 IMP DES PRIMEVERES 74460 MARNAZ
- L OPTICIEN DE PLACE D ARMES : PL D'ARMES 97232 LE LAMENTIN
- MARIE OPTIQUE : 284 ALL DU YET 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
- MB OPTIQUE : 5 RUE D ALSACE 49100 ANGERS
- O2 NEUFCHATEAU : 25 RUE DE FRANCE 88300 NEUFCHATEAU
- OPTICONSEIL : 7 RUE GENERAL LECLERC 71120 CHAROLLES
- OPTIQUE VULCAIN : 5 AV DES FAUVETTES 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- SARL CNML : 34 RUE ST JAMES 56130 LA ROCHE-BERNARD
- SARL GUITTER : 32 RUE DE LA REPUBLIQUE 85200 FONTENAY-LE-COMTE
- SARL MIOP : 151 RUE JEAN BAPTISTE DEFERNEZ 62800 LIEVIN
- SAS GSL : 9 AV MERCURIA 51470 SAINT-MEMMIE
- TI : 18 RUE MARBEUF 75008 PARIS 8
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BIG EYES- AUBERT FRANCOIS : 1 RUE EDOUARD CORDIER 83400 HYERES
- BONALDI RENE : RUE MAL GALLIENI 83400 HYERES
- BUTTIGIEG CHRISTINE : 17 CHE DE BEAUVALLON HAUT 83400 HYERES
- ERWIN MOREAU ERWIN : 12 RUE EDOUARD MANET 83400 HYERES
- FERNANDEZ EMELINE : 3 ALL DE L OLEASTRE 83400 HYERES
- HANO PATRICK : 196 RUE NICEPHORE NIEPCE 83400 HYERES
- LEYGUE SAMANTHA : 11 RUE SERE DE RIVIERES 83400 HYERES
- ROUBAUD ALAIN : CHE DES BARQUES 83400 HYERES
- ASSOCIATION CULTURE ET DECOUVERTE : 1 RUE LAMARTINE 83400 HYERES
- AU PAYS DES MAMOURS : 120 RTE DE TOULON 83400 HYERES
- CLOS DU PERE LOUIS : 17 BD D ORIENT 83400 HYERES
- INDIVISION TINDEL : 43 RUE ST JOHN PERSE 83400 HYERES
- SOCIETE CIVILE DE MOYENS BANY-DAUPLAIS : 9 RUE MAL GALLIENI 83400 HYERES
- SYND CENT REG APPLICAT DEMONSTRAT HORTIC : 722 AV ALFRED DECUGIS 83400 HYERES
- TEKMIX83 : 2 ALL DE LA ROCHE TAILLEE 83400 HYERES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BIG EYESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives