LINA 8
Présentation générale de LINA 8
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LINA 8 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LINA 8 est situé au 5 CRS PAUL RICARD 75008 PARIS 8
C'est une grande entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 444583736 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 400,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
LINA 8 à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -14 644.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
LINA 8 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si LINA 8 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR56444583736
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LINA 8 de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- Brocas Antoine Thierry Laurent
- De Cambourg Patrick
- El Nouchi Jean Maurice
- Fitzsimons Ian Terence
- KPMG SA
- MAZARS & GUERARD
- Pringuet Pierre
- Prouvost Philippe
- SALUSTRO REYDEL
Les modifications survenues dans l'administration de la société LINA 8
- 2015-02-28 : Commissaire aux comptes suppléant partant : De Cambourg, Patrick, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : El Nouchi, Jean Maurice
- 2015-04-28 : Président partant : Pringuet, Pierre, nomination du Président : Fitzsimons, Ian Terence
- 2017-01-22 : Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS & GUERARD, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A, Commissaire aux comptes suppléant partant : El Nouchi, Jean Maurice, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- 2019-01-23 : Président partant : Prouvost, Philippe ; nomination du Président : Brocas, Antoine Thierry Laurent
Les autres mandats des administrateurs
- De Cambourg Patrick :
- 2019-09-03 : LA RESTAURATION (975721879)
- 2019-09-03 : VICHY SPA INTERNATIONAL (502869381)
- 2019-07-24 : STEF TRANSPORT (733001010)
- 2018-08-09 : CGX AERO (451998470)
- 2018-08-09 : A.W.T. (451763304)
- 2018-08-07 : INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE (334924362)
- 2018-08-05 : AVENIR TOURISME (335295705)
- 2018-07-15 : DIGIVISION (314187386)
- 2018-06-15 : Safran Ceramics (440513059)
- 2018-06-12 : THOMSON SALES EUROPE (322019464)
- 2018-05-08 : STEF LOGISTIQUE ROUEN (383406865)
- 2018-05-02 : SOCIETE AUXILIAIRE DE FINANCES AUXI FINANCES (352780605)
- 2017-04-05 : SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL SOLOREC (320217391)
- 2016-07-28 : CGG EXPLO (410072110)
- 2016-04-06 : ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE SAS (453557746)
- 2016-02-29 : STEF TRANSPORT MARSEILLE (449002625)
- 2015-10-23 : PEUGEOT CITROEN PIECES DE RECHANGE (437576531)
- 2015-08-30 : CIE HYDRO THERMALE DES GRANDES SOURCES DE CHATEAUNEUF LES BAINS (775633449)
- 2015-08-20 : PIERRE FABRE AGRONOMIE (501566483)
- 2015-08-16 : CITROEN ARGENTEUIL (428655161)
- El Nouchi Jean Maurice :
- 2018-01-25 : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CENTRE OUEST CEREALES (781504329)
- 2016-09-23 : VALEO SYSTEMES THERMIQUES (331312108)
- 2014-11-13 : CENPAC (652051830)
- 2014-06-04 : BARRY ROGLIANO SALLES (330430554)
- 2014-04-13 : SENECRUS (322204827)
- 2013-06-27 : SOCIETE DE TOMODENSITOMETRIE DE SARCELLES (331067405)
- 2012-12-28 : SA SENY (323709568)
- 2012-06-28 : FERME EOLIENNE DU CARNET (483065504)
- 2012-06-12 : CALIBREST (533398079)
- 2012-06-12 : STS IRM (342377041)
- 2012-06-06 : TECHNICOLOR TECHNOLOGY LICENSING (530248921)
- 2012-01-22 : MANUTAN SA (334668852)
- 2011-12-07 : SPIRIT AMENAGEMENT (478460058)
- 2011-10-14 : ETABLISSEMENTS RAOUL LENOIR (383080066)
- 2010-03-09 : BARENTZ FRANCE SARL (422804559)
- 2010-01-14 : ENERGEOS (451955017)
- 2008-04-03 : FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE (668203698)
- Pringuet Pierre :
- 2020-02-04 : LA FRANCAISE DES JEUX (315065292)
- 2018-06-22 : VALLOUREC (552142200)
- 2013-02-24 : MARTELL & Co (342438892)
- 2013-01-20 : PERNOD RICARD EUROPE (302453592)
- 2012-09-25 : RICARD (303656375)
- 2009-12-27 : G.H. MUMM et Cie - Société Vinicole de Champagne, Successeur (562084129)
- 2009-12-27 : Champagne Perrier-Jouet (095750261)
- 2009-07-29 : PERNOD (302208301)
- Fitzsimons Ian Terence :
- 2016-02-17 : SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D'ETUDES DES BOISSONS SANS ALCOOL (324216761)
- MAZARS & GUERARD :
- 2021-01-17 : SCI PREIM ONE MONCEAU (844621581)
- 2020-12-26 : MEDIASBOOK (819664962)
- 2020-12-16 : SORBONNE UNIVERSITE INNOVATION (531882785)
- 2020-12-11 : OMBRIERES SOLAIRES DE BILTZHEIM (518488655)
- 2020-12-03 : PROUDREED INVESTISSEMENT (799378666)
- 2020-11-15 : STEF TRANSPORT METZ NORD (505367276)
- 2020-11-15 : STEF INTERNATIONAL OUEST (410252944)
- 2020-11-12 : LA TUILE TERRE CUITE (318975711)
- 2020-10-31 : EUTELSAT (422551176)
- 2020-10-27 : JiVai (795201748)
- 2020-09-22 : KUHN MGM SAS (677380438)
- 2020-09-22 : CALINDA SOFTWARE (493811251)
- 2020-09-02 : AVRIL PÔLE VEGETAL (328319033)
- 2020-08-14 : NOVEPARGNE (326834587)
- 2020-08-11 : ORIONIS (441854007)
- 2020-06-30 : KALEMON (450108196)
- 2020-04-21 : ISSY AQUAREL (877941302)
- 2020-02-19 : Premium Holding 3 (879531317)
- 2020-02-06 : TUNISIAN FOREIGN BANK (309122125)
- 2020-01-08 : CENTRE OUEST CEREALES INDUSTRIES (830375390)
- KPMG SA :
- 2021-01-21 : Lyon Airport Shuttle (844424044)
- 2021-01-20 : SCA Wood France (440341527)
- 2021-01-20 : IMMOBILIERE TERRES OCEAN (879465250)
- 2021-01-17 : AQUITEL (499201747)
- 2021-01-17 : P&G OUTILLAGE (353013907)
- 2021-01-15 : AGC AUTOMOTIVE FRANCE (814884060)
- 2021-01-14 : 2 LM (511183246)
- 2021-01-14 : NEALIA (503705295)
- 2021-01-13 : PROWIMAT (448269332)
- 2021-01-12 : GROUPEMENT POUR L'AMELIORATION DES PRODUITS VIANDE ET LAIT DANS LE MASSIF CENTRAL (309565240)
- 2021-01-08 : CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU FOUILLOUX (529336489)
- 2021-01-08 : SPV OI 1 (839663465)
- 2021-01-02 : Les Terrasses de Sèvre (844533950)
- 2021-01-02 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ACM (353077126)
- 2021-01-02 : PLUS QUE PRO (801086174)
- 2021-01-02 : SAS BEAUVET (852424563)
- 2020-12-26 : ALLIER TRI (821230406)
- 2020-12-22 : F.H.D.S. METZ (438292740)
- 2020-12-20 : DESJARDINS PARTICIPATIONS (888469665)
- 2020-12-18 : COFREN SAS (349181479)
- SALUSTRO REYDEL :
- 2021-01-20 : DADOU DEVELOPPEMENT (716020128)
- 2021-01-20 : IMMOBILIERE TERRES OCEAN (879465250)
- 2021-01-19 : S.ARA COMPOSITE (507601789)
- 2021-01-15 : AGC AUTOMOTIVE FRANCE (814884060)
- 2021-01-15 : L.S.F. (450865449)
- 2021-01-14 : SCI ISNEAUVILLE ASTRID (814369468)
- 2021-01-13 : SAINT DIZIER PARTICIPATIONS (449518075)
- 2021-01-12 : ACCM ASSAINISSEMENT (815357033)
- 2021-01-07 : KOMATSU FRANCE (383463718)
- 2021-01-06 : LA POSTE SANTE (808263594)
- 2021-01-06 : AUTOMIC HOLDING (801634882)
- 2021-01-06 : SCI THIONVILLE LE PAVILLON DE DIANE (799376033)
- 2021-01-02 : SCI MERIGNAC RUE GEORGES NEGREVERGNE (808516462)
- 2020-12-26 : ALLIER TRI (821230406)
- 2020-12-26 : IMAGINE EDITIONS (402267322)
- 2020-12-23 : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN VERT (572161321)
- 2020-12-23 : BLINKER FRANCE (441065372)
- 2020-12-22 : Onyx Holding France SAS (809089493)
- 2020-12-22 : FTI FRANCE (513692038)
- 2020-12-20 : TRANSAVIA FRANCE (492791306)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LINA 8 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LINA 8 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 444583736 00038 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2003-01-01 : mercredi 01 janvier 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LINA 8- CO
2020 | 69 567.00 | 69 567.00 |
2019 | 69 911.00 |
2020 | 40 400.00 |
2019 | 40 400.00 |
2020 | -14 644.00 |
2019 | -14 074.00 |
2020 | 69 567.00 |
2019 | 69 911.00 |
2020 | -14 644.00 |
2019 | -14 074.00 |
2020 | -14 644.00 |
2019 | -14 074.00 |
2020 | 59 464.00 |
2019 | 59 464.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LINA 8- vendredi 16 mai 2008: Depot des comptes
- mercredi 11 mars 2009: Depot des comptes
- lundi 15 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 16 mai 2011: Depot des comptes
- jeudi 30 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110126 publié le 30/06/2011Annonce n° 371 N° RCS : 444583736 - Dénomination : LINA 8 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 40400 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 07 mai 2012: Depot des comptes
- lundi 18 mars 2013: Depot des comptes
- samedi 25 janvier 2014: Depot des comptes
- samedi 28 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150042 publié le 28/02/2015Annonce n° 1191 N° RCS : 444583736 - Dénomination : LINA 8 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 40400 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : De Cambourg, Patrick, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : El Nouchi, Jean Maurice - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 02 mars 2015: Depot des comptes
- mardi 28 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150082 publié le 28/04/2015Annonce n° 1278 N° RCS : 444583736 - Dénomination : LINA 8 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 40400 EUR - Administration : Président partant : Pringuet, Pierre, nomination du Président : Fitzsimons, Ian Terence - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 12 février 2016: Depot des comptes
- dimanche 22 janvier 2017: Modification
Bodacc B n°20170015 publié le 22/01/2017Annonce n° 1336 N° RCS : 444583736 - Dénomination : LINA 8 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 40400 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS & GUERARD, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A, Commissaire aux comptes suppléant partant : El Nouchi, Jean Maurice, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 26 janvier 2017: Depot des comptes
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 09 janvier 2019: Depot des comptes
- mercredi 23 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190016 publié le 23/01/2019Annonce n° 1857 N° RCS : 444583736 - Dénomination : LINA 8 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 40400 EUR - Administration : Président partant : Prouvost, Philippe ; nomination du Président : Brocas, Antoine Thierry Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 02 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210001 publié le 02/01/2021Annonce n° 2410 N° RCS : 444583736 - Dénomination : LINA 8 Holding - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 40400 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LINA 8- lundi 06 novembre 2006 : Fermé
2 RUE DE SOLFERINO 75007 PARIS 7 - mercredi 09 décembre 2020 : Fermé
12 PL DES ETATS UNIS 75116 PARIS 16 - mercredi 09 décembre 2020 : Ouvert
5 CRS PAUL RICARD 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LINA 8- BARRACUDA : 15 RUE DU MARECHAL JOFFRE 06000 NICE
- BFB TECHINVEST : 27 AV DE LA MOSKOWA 78600 MAISONS-LAFFITTE
- CHARLICE : 479 CHE DES GRANDES COMBES 84420 PIOLENC
- EUNOIA SAS : 7 RUE FOURCROY 75017 PARIS 17
- GROUPE RENE MERCIER : 21 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
- HOLDING LEGROUX : 43 RUE DES MOINES 45750 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN
- HOTELYS HOLDING : 18 PL GAMBETTA 24100 BERGERAC
- LE STEP S : 13 RUE TIQUETONNE 75002 PARIS 2
- LF GROUPE : 2 BD DE BAIONA 44210 PORNIC
- MONT CAUME INVESTISSEMENTS : 150 AV PIERRE RENAUDEL 83200 TOULON
- MUNIA INVESTISSEMENT : 180 RUE JOSEPH JACQUARD 26750 GENISSIEUX
- OLIVIER PERARD INVESTISSEMENT : 9 IMP DE LA FORGE 51370 THILLOIS
- PHILIBOYZ : 24 RUE DE L ARDECHE 67100 STRASBOURG
- SARL B.M. : 25 RUE DEBELLEYME 75003 PARIS 3
- SILS : 3 ZONE D'ACTIVITES DE PIQUET-OUEST 35370 ETRELLES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LINA 8- CACHET-FOURNIER ANDREA : 51 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 8
- FAURE ALEXIS : 35 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 8
- JOOBEUR TAREK : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- ADSEARCH 65 : 63 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- APHRODITE : 18 RUE PASQUIER 75008 PARIS 8
- HAIR FRANCHEVILLE : 133 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- IMALAYAH : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- INCEPT CONSEIL : 1 RUE DE STOCKHOLM 75008 PARIS 8
- M & B : 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- MARTIN GRAHAM CLOUD COACHING : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SCI 1865 : 12 RUE DE LA NEVA 75008 PARIS 8
- SCI JUAN PARTICIPATION : 11 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SCI JUSOKAM : 38 RUE DE LIEGE 75008 PARIS 8
- SCI ROYAL SCOTCH REAUMUR : 19 RUE SAINT FLORENTIN 75008 PARIS 8
- TROUVER MON SPONSOR : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LINA 8Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives