SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS
Présentation générale de SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS est situé au 114 AV DE MAGUDAS 33700 MERIGNAC
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 20 décembre 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 444588750 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 122 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire)
L'activité déclarée au greffe est : Hôtels et hébergement similaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 55.10Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- - la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais exclus
- - la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
Chiffre d’affaire
SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 129 584.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR63444588750
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS de part son activité de 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (95.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS
- 2008-08-27 : Président : SOCIETE HOTELIERE DE BORDEAUX représenté par PRATS Jean GuillaumeDirecteur général : CORMOULS-HOULES Christian. Commissaire aux comptes suppléant : MIANE Francois en fonction le 18 Août 2008. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GEORGES SCHELL en fonction le 18 Août 2008.
- 2009-10-23 : Président : SOCIETE HOTELIERE DE BORDEAUX représenté par PRATS Jean Guillaume Commissaire aux comptes suppléant : MIANE Francois en fonction le 18 Août 2008 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GEORGES SCHELL en fonction le 18 Août 2008
- 2015-02-10 : Président : SOCIETE HOTELIERE DE BORDEAUX représenté par PRATS Jean Guillaume Commissaire aux comptes suppléant : MIANE Francois modification le 02 Février 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 02 Février 2015
- 2021-02-25 : Président : SOCIETE HOTELIERE DE BORDEAUXPRATS Jean Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 444588750 00034 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2002-12-20 : vendredi 20 décembre 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 55.10Z : Hôtels et hébergement similaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Hébergement |
Division | Hôtels et hébergement similaire |
Activite | Hôtels et hébergement similaire |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS- CO
2018 | 2 355 107.00 | 545 999.00 |
2017 | 1 809 108.00 | 739 019.00 |
2018 | 122 000.00 |
2017 | 122 000.00 |
2018 | 129 584.00 |
2017 | 158 559.00 |
2018 | 545 999.00 |
2017 | 739 019.00 |
2018 | 132 753.00 |
2017 | 132 753.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS- mercredi 27 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080152 publié le 27/08/2008Annonce n° 470 N° RCS : 444588750 - Dénomination : SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SOCIETE HOTELIERE DE BORDEAUX représenté par PRATS Jean GuillaumeDirecteur général : CORMOULS-HOULES Christian. Commissaire aux comptes suppléant : MIANE Francois en fonction le 18 Août 2008. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GEORGES SCHELL en fonction le 18 Août 2008. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 23 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090205 publié le 23/10/2009Annonce n° 506 N° RCS : 444588750 - Dénomination : SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SOCIETE HOTELIERE DE BORDEAUX représenté par PRATS Jean Guillaume Commissaire aux comptes suppléant : MIANE Francois en fonction le 18 Août 2008 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GEORGES SCHELL en fonction le 18 Août 2008 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 21 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120183 publié le 21/09/2012Annonce n° 444 N° RCS : 444588750 - Dénomination : SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 10 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150028 publié le 10/02/2015Annonce n° 701 N° RCS : 444588750 - Dénomination : SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SOCIETE HOTELIERE DE BORDEAUX représenté par PRATS Jean Guillaume Commissaire aux comptes suppléant : MIANE Francois modification le 02 Février 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 02 Février 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 29 janvier 2019: Depot des comptes
- jeudi 30 janvier 2020: Depot des comptes
- jeudi 25 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210039 publié le 25/02/2021Annonce n° 868 N° RCS : 444588750 - Dénomination : SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SOCIETE HOTELIERE DE BORDEAUXPRATS Jean Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS- lundi 13 mai 2019 : KYRIAD DIRECT Ouvert
CHE DE CANEJAN 33610 CESTAS - lundi 01 octobre 2012 : Fermé
4 VOIE ROMAINE 33610 CANEJAN - lundi 01 octobre 2012 : Ouvert
114 AV DE MAGUDAS 33700 MERIGNAC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS- BOURSE FRANCIS : RES ILE DES PECHEURS 66420 LE BARCARES
- MARTINS MANUEL : 20 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 93140 BONDY
- RICHERMOZ NICOLE : HAM D ARBINE 73540 LA BATHIE
- VAUGRENTE LAETITIA : 25 AV ARISTIDE BRIAND 50400 GRANVILLE
- ACQUAVIVA GIAMARCHI : FANGO 20245 GALERIA
- BERRI : 117 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
- DE LA COTE D'ARGENT : 2 RUE LORD BYRON 75008 PARIS 8
- DRG : QUA SERNE ET CORBEIL 26300 JAILLANS
- HOTEL EDEN : 133 RUE D ANTIBES 06400 CANNES
- HOTEL LIDO BEACH : 5 AV EMILE GERARD 83400 HYERES
- HOTEL OPERA FROCHOT : 4 RUE FROCHOT 75009 PARIS 9
- LA MARYVONNE : 21 RUE DE WATTIGNIES 75012 PARIS 12
- NANTEGUE MANAGEMENT : 1137 RTE DE LA PLAGNE 74110 MORZINE
- SARL LOG : IMP DU RHONE 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON
- YEU ATLANTIC : 3 QUAI CARNOT 85350 L'ILE-D'YEU
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE HOTELIERE DE CESTAS- BESSON FLORENT : 2 RUE DES MILLEPERTUIS 33700 MERIGNAC
- CAPDEPONT LAURENCE : 7 ALL DU CLAIR LOGIS 33700 MERIGNAC
- DALL'ANTONIA CELINE : 160 AV DE LA LIBERATION 33700 MERIGNAC
- DELANNOY JEAN : 2 ALL DES CONVIVIALES 33700 MERIGNAC
- LE BRAS SYLVIE : 412 AV DE VERDUN 33700 MERIGNAC
- MAURI MICHEL : RUE FARADAY 33700 MERIGNAC
- PITEAULT PASCALINE : 17 AV JEAN COCTEAU 33700 MERIGNAC
- TAMARELLE CATHERINE : 14 AV JEAN MAZARYCK 33700 MERIGNAC
- AGENCE EUROPEENNE PROMOTION COMMUNICATION : 55 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 33700 MERIGNAC
- APRAUTO : 150 AV DE L ARGONNE 33700 MERIGNAC
- FLAM CO : 5 RUE DU GOLF 33700 MERIGNAC
- GIRONDINS OMNISPORTS : 107 AV MARCEL DASSAULT 33700 MERIGNAC
- GOLF PARK : 32 AV DE L ARGONNE 33700 MERIGNAC
- PAGNOTTA : 3 RUE DU GOLF 33700 MERIGNAC
- SOKHNA : 7 RUE WINSTON CHURCHILL 33700 MERIGNAC
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE HOTELIERE DE CESTASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives