JEAN-YVES MILLET
Présentation générale de JEAN-YVES MILLET
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société JEAN-YVES MILLET et ses dirigeants.
Immatriculation
La société JEAN-YVES MILLET est situé au LE PONT 50690 MARTINVAST
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 juin 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 448830612 au greffe de CHERBOURG
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 16.24Z ( Fabrication d'emballages en bois)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication d'emballages en bois
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 16.24Z (Fabrication d'emballages en bois), les activités sont :
Chiffre d’affaire
JEAN-YVES MILLET à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
JEAN-YVES MILLET est du ressort du greffe de CHERBOURG dont les coordonnées postales sont 22 RUE DE L'ANCIEN QUAI 50120 CHERBOURG CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0233932460 aux horaires suivants : 10H-12H/14H-16H et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-cherbourg.fr
TVA intracommunautaire
Si JEAN-YVES MILLET est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR25448830612
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à JEAN-YVES MILLET de part son activité de 16.24Z ( Fabrication d'emballages en bois) sont :
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (88.8% des salariés)
- 00637 : Industries et commerce de la récupération (3.2% des salariés)
- 00172 : Industrie bois de pin maritime forêt de Gascogne (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- lefrancois didier
- millet jean-yves
Les modifications survenues dans l'administration de la société JEAN-YVES MILLET
- 2008-05-25 : Co-Gérant : LEFRANCOIS DidierCo-Gérant : MILLET Jean-Yves.
- 2010-11-02 : Gérant(e) : MILLET Jean-Yves
Les autres mandats des administrateurs
- lefrancois didier :
- 2012-01-06 : LEFRANCOIS Didier (538952383)
- 1999-04-12 : LEFRANCOIS DIDIER (422967711)
- 1999-03-03 : LEFRANCOIS DIDIER (429568462)
- 1998-04-01 : LEFRANCOIS DIDIER (421884800)
- millet jean-yves :
- 2020-07-21 : GINKGO (829916543)
- 2015-04-01 : MILLET JEAN-YVES (820225530)
- 1993-01-01 : MILLET JEAN-YVES (397587528)
- 1988-01-01 : MILLET JEAN-YVES (343492070)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société JEAN-YVES MILLET et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | JEAN-YVES MILLET |
Dénomination usuelle de l'unité légale | ENTREPRISE LEFRANCOIS MILLET |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 448830612 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2003-06-01 : dimanche 01 juin 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 16.24Z : Fabrication d'emballages en bois |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie |
Division | Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie |
Activite | Fabrication d'emballages en bois |
Synonyme | scierie, fabrique de palettes, fabrique de caisses, fabrique d'emballages en bois |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de JEAN-YVES MILLETIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société JEAN-YVES MILLET- dimanche 25 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080088 publié le 25/05/2008Annonce n° 884 N° RCS : 448830612 - Dénomination : DIDIER LEFRANCOIS - forme juridique : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - capital : - Administration : Co-Gérant : LEFRANCOIS DidierCo-Gérant : MILLET Jean-Yves. - Modification : Modification survenue sur l'administration
- mardi 27 mai 2008: Depot des comptes
- jeudi 16 avril 2009: Depot des comptes
- lundi 14 juin 2010: Depot des comptes
- mardi 02 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100213 publié le 02/11/2010Annonce n° 674 N° RCS : 448830612 - Dénomination : JEAN-YVES MILLET - forme juridique : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant(e) : MILLET Jean-Yves - Modification : Modification survenue sur le nom commercial, la dénomination, l'administration
- mardi 22 mars 2011: Depot des comptes
- lundi 02 avril 2012: Depot des comptes
- lundi 25 février 2013: Depot des comptes
- mardi 18 mars 2014: Depot des comptes
- jeudi 27 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140061 publié le 27/03/2014Annonce n° 624 N° RCS : 448830612 - Dénomination : JEAN-YVES MILLET Transformation mécanique du bois pour les industriels fabrication d'emballages industriels en bois de caisses conditionnement de biens d'équipement scierie fabrication d'abris de jardin vente de bois et menuiseries pvc et aluminium et tous produits et activités accessoires - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur l'activité
- lundi 13 avril 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 avril 2016: Depot des comptes
- mercredi 26 avril 2017: Depot des comptes
- dimanche 08 avril 2018: Depot des comptes
- vendredi 08 mars 2019: Depot des comptes
- vendredi 31 janvier 2020: Depot des comptes
- vendredi 19 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société JEAN-YVES MILLET- samedi 01 février 2014 : Ouvert
LE PONT 50690 MARTINVAST
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société JEAN-YVES MILLET- ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES : 12 AV DU DOCTEUR SCHWEITZER 69330 MEYZIEU
- ART EMBALLAGES : 103 BD DANIELLE CASANOVA 13014 MARSEILLE 14
- BOQUET SA : 9 RUE CLAUDE CHAPPE 77400 LAGNY-SUR-MARNE
- BRIVE TONNELIERS : RUE FRANCOIS LABROUSSE 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
- CAPRY SA : 18 RUE D'ARRAS 92000 NANTERRE
- CHARTRAINS CONSTRUCTIONS : 5 ALL DE L ANCIENNE GARE 18230 SAINT-DOULCHARD
- COMBE SAVOIE EMBALLAGE : SUD 73110 VALGELON-LA ROCHETTE
- CROS PERE ET FILS : AV DE LA GRANGE 07570 DESAIGNES
- DOC EMBALLAGES SYSTEMS : 9 CHE DE PIEDS DE MOURE 79100 THOUARS
- LOUIS SARRAUTE ET SES FILS : 33430 LE NIZAN
- MAROT-CHRONOPAL SARL : LE BOURG 23800 NAILLAT
- PICARDIE PALETTES : 99 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
- SCIERIE PALETTERIE GERHARD : 44 RTE DE LAUTERBOURG 67470 MOTHERN
- SERVICE PALETTES : 14 AV DU 24 AOUT 1944 69960 CORBAS
- SOMECA EMB. BOIS INDUSTRIELS CAISSERIE : AUX GUINNOTTES 70400 HERICOURT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société JEAN-YVES MILLET- BELET ADELINE : 3 LE CLOS MOITIE 50690 SAINT-MARTIN-LE-GREARD
- BIRETTE STEPHANE : 23 HAM CALAIS 50690 SAINT-MARTIN-LE-GREARD
- BRISSET SYLVIE : 13 LE VACHEUX 50690 SIDEVILLE
- CHAULIEU PASCALE : 3 LE LAUNAY 50690 TEURTHEVILLE-HAGUE
- DESQUESNES HERVE : 10 RUE MAJESTE 50690 LA HAGUE
- HENRY MARIE-LOUISE : 48 50690 COUVILLE
- JEAN ANNE : 2 RUE DU STADE 50690 MARTINVAST
- JOURDAN PAUL : 50690 TEURTHEVILLE-HAGUE
- LEVAVASSEUR BETTY CELINE GWLADYS : 11 VILLAGE LE CONNETABLE 50690 COUVILLE
- PARIS HELENE : 4 LES PETITS MONTS 50690 SIDEVILLE
- CHERBEACH : 4 LOT DE LA LANDE 50690 NOUAINVILLE
- ECO CONSTRUCTION : 34 RTE DE LA HAGUE 50690 LA HAGUE
- L'HERBAGE DU MARAIS : 15 HAMEAU BAQUESNE 50690 HARDINVAST
- SCI MAELGA : 4 RUE BERGERE 50690 SIDEVILLE
- SOCIETE NOUVELLE SGC : LE PONT 50690 MARTINVAST
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société JEAN-YVES MILLETRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives