SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING
Présentation générale de SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING est situé au 86 AV DES SABLES 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 02 juillet 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 449419639 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 653 050,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11B ( Commerce d'alimentation générale)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce d'alimentation générale
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11B (Commerce d'alimentation générale), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure à 120 m²
Chiffre d’affaire
SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 92 685.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR57449419639
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING de part son activité de 47.11B ( Commerce d'alimentation générale) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (57.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (27.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (15.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [19] guilbaud, laurent
- accior la roche sur yon ; modification du
- in extenso audit ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING
- 2008-10-22 : Président de la société : MICHEL Corinne. Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : SOURICE Jean-Marc.
- 2010-12-31 : Président de la société : MICHEL Corinne Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : SOURICE Jean-Marc
- 2014-04-16 : Président : MICHEL Corinne Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GUILBAUD Laurent en fonction le 08 Avril 2014
- 2018-12-07 : modification du Président Michel, nom d'usage : Michel, Corinne ; nomination du Président : PROGAN DISTRIBUTION
- 2020-09-03 : Commissaire aux comptes titulaire partant : In Extenso Audit ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ACCIOR LA ROCHE SUR YON ; modification du Commissaire aux comptes suppléant Guilbaud, Laurent
Les autres mandats des administrateurs
- accior la roche sur yon ; modification du :
- 2019-09-13 : COOPERATIVE DE DRAINAGE ET D'AMELIORATION FONCIERE (786440271)
- 2019-04-19 : SOCIETE TALMONDAISE DE DISTRIBUTION (301850608)
- in extenso audit ; :
- 2020-07-31 : GOLAEM (509667556)
- 2018-06-21 : ELLIPSE (347657249)
- 2017-08-22 : LES PROMENADES (310069752)
- 2017-01-04 : FLP FINANCIERE LASSAGNE PORA (401531967)
- [19] guilbaud, laurent :
- 2021-02-02 : VAL'VET (528545635)
- 2020-08-02 : FIDEROB (799220090)
- 2020-05-27 : PRO DECOUPE (442461596)
- 2019-04-19 : SOCIETE TALMONDAISE DE DISTRIBUTION (301850608)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING |
Sigle de l'unité légale | SPH |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 449419639 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2003-07-02 : mercredi 02 juillet 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11B : Commerce d'alimentation générale |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Commerce d'alimentation générale |
Synonyme | épicier, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING- CO
2018 | 2 361 197.00 | 2 361 197.00 |
2017 | 2 440 182.00 |
2018 | 653 050.00 |
2017 | 653 050.00 |
2018 | 101 390.00 |
2017 | 291 486.00 |
2018 | 2 361 197.00 |
2017 | 2 440 182.00 |
2018 | 92 685.00 |
2017 | 288 729.00 |
2018 | 101 390.00 |
2017 | 291 486.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING- jeudi 24 juillet 2008: Depot des comptes
- mercredi 22 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080192 publié le 22/10/2008Annonce n° 1969 N° RCS : 449419639 - Dénomination : SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING activité de société de portefeuille; acquisition ou souscritpion de parts ou actions de sociétés; gestion dès participations detenues par la société; activité de holding financiere; activité de prestations de services techniques, administratifs, financiers, commerciaux et de gestion; acquisition, gestion et exploitation de tous actifs immobiliers et mobiliers de toute nature. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 573500.00 EUR - Administration : Président de la société : MICHEL Corinne. Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : SOURICE Jean-Marc. - Modification : Réduction de capital
- lundi 18 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 18 octobre 2010: Depot des comptes
- vendredi 31 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100254 publié le 31/12/2010Annonce n° 1623 N° RCS : 449419639 - Dénomination : SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING activité de société de portefeuille; acquisition ou souscritpion de parts ou actions de sociétés; gestion dès participations detenues par la société; activité de holding financiere; activité de prestations de services techniques, administratifs, financiers, commerciaux et de gestion; acquisition, gestion et exploitation de tous actifs immobiliers et mobiliers de toute nature. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 685100.00 EUR - Administration : Président de la société : MICHEL Corinne Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : SOURICE Jean-Marc - Modification : Augmentation de capital
- lundi 18 mars 2013: Depot des comptes
- lundi 18 mars 2013: Depot des comptes
- mercredi 02 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130190 publié le 02/10/2013Annonce n° 2433 N° RCS : 449419639 - Dénomination : SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 653050.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 16 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140075 publié le 16/04/2014Annonce n° 1868 N° RCS : 449419639 - Dénomination : SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MICHEL Corinne Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GUILBAUD Laurent en fonction le 08 Avril 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 30 avril 2014: Depot des comptes
- jeudi 19 novembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 19 novembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 06 mai 2016: Depot des comptes
- vendredi 17 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 27 mars 2018: Depot des comptes
- vendredi 07 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180234 publié le 07/12/2018Annonce n° 2316 N° RCS : 449419639 - Dénomination : SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 653050 EUR - Administration : modification du Président Michel, nom d'usage : Michel, Corinne ; nomination du Président : PROGAN DISTRIBUTION - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 24 février 2019: Depot des comptes
- vendredi 19 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190078 publié le 19/04/2019Annonce n° 2734 N° RCS : 449419639 - Dénomination : SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING Activité de société de portefeuille; acquisition ou Souscritpion de parts ou actions de sociétés; gestion dès participations détenues par la société; activité de holding financière; activité de prestations de services techniques, administratifs, financiers, commerciaux et de gestion; acquisition, gestion et exploitation de tous actifs immobiliers et mobiliers de toute nature. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 653050 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal et l'activité de l'établissement principal
- jeudi 03 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200171 publié le 03/09/2020Annonce n° 2579 N° RCS : 449419639 - Dénomination : SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 653050 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : In Extenso Audit ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ACCIOR LA ROCHE SUR YON ; modification du Commissaire aux comptes suppléant Guilbaud, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING- vendredi 01 février 2019 : Ouvert
86 AV DES SABLES 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING- EL HARDOUM ABDALLAH : 1 RUE DES PEUPLIERS 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
- LEFORT JEAN-MICHEL : 35 GRAND RUE 52400 BOURBONNE-LES-BAINS
- MIDILADJI ABDOU : 31 RUE TERRAIN DE FOOT LAMBIQUE 97600 KOUNGOU
- OUHNA RACHID : RUE DE LA BELLE ETOILE 77230 LONGPERRIER
- THURAISINGAM SURESHKUMAR : 7 RUE CLAUDE MONET 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- TRINH HOANG : 17 RUE FELIX CHAUTEMPS 73200 ALBERTVILLE
- ALP'SAVEURS : LA JOUE DU LOUP 05250 DEVOLUY
- CORBEIL MARCHE 21 : 21 RUE DE LA PAPETERIE 91100 CORBEIL-ESSONNES
- DISTRIBRILLAT-SAVARIN : 13 RUE BRILLAT SAVARIN 75013 PARIS 13
- JLP : 134 BD GAMBETTA 06000 NICE
- JOHUYD : RUE JEAN MOULIN 65390 ANDREST
- L'EPOCOM : 4 RTE DES LACS 10500 EPOTHEMONT
- SALAM CHERIE : 65 BD DE DIJON 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
- SUPERETTE LE LYS : 44 AV DU GENERAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12
- TOUNOUNGA DJEUTCHEU IMPORT-EXPORT : 14 RUE DE PANAMA 75018 PARIS 18
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING- CHIFFOLEAU NICOLAS : LA BERGERE 85440 AVRILLE
- CLOCHARD AGNES : 85 PL DU PAYRE 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
- FAVREAU FABIEN : 218 IMP DE GERMINAL 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
- GAUDICHEAU NOEL : 33 RUE DU PIGEON 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
- GUILBOT FRANCOIS : 1477 AV DE L'ATLANTIQUE 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
- SICARD PATRICIA : 350 RUE DES AILES 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
- ASSOCIATION JEUNESSE AVRILLAISE 1993 : RUE GENERAL DE GAULLE 85440 AVRILLE
- AVI : 85 CHE DU PAYRE BATIMENT B CABINET PL10 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
- DE CHALABREGES AUTOMOBILES : 254 RUE DES CARRIERS 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
- GUICHARD COEUR DE MER : 2 IMP DES FOUGERES 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
- HENNINOT SERVICES - MAISON ET JARDIN : BOIS MARIE 85440 AVRILLE
- LE CHROMATIC : 4282 RTE DE LA BELLE HENRIETTE 85440 GROSBREUIL
- LEFEBVRE ANTHONY MACONNERIE : 2 RUE DU PRINTEMPS 85440 GROSBREUIL
- LES DEUX AILES : 4 IMP DES AUBEPINES - LE RABLAIS 85440 SAINT-HILAIRE-LA-FORET
- SCI LA MAISON ROUGE : 3257 RUE DU PORTEAU 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDINGRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives