LIBERT ET CIE
Présentation générale de LIBERT ET CIE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LIBERT ET CIE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LIBERT ET CIE est situé au 15 RUE BREZIN 75014 PARIS 14
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 31 juillet 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 449582485 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 407 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.34Z ( Travaux de peinture et vitrerie)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de peinture et vitrerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.34Z (Travaux de peinture et vitrerie), les activités sont :
- - la peinture intérieure et extérieure des bâtiments
- - la pose de vitres, de miroirs, portes en glace, vitrines, etc.
- - les travaux de peinture sur des ouvrages de génie civil
Mais exclus
- - l'installation de fenêtres (cf43.32A)
- - l'installation de vérandas et de serres (cf43.32A, 43.32B)
- - le marquage sur les chaussées et les parcs de stationnement (cf42.11Z)
Chiffre d’affaire
LIBERT ET CIE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 2 016 592.00 € pour un résultat de 6 239.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
LIBERT ET CIE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si LIBERT ET CIE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR06449582485
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LIBERT ET CIE de part son activité de 43.34Z ( Travaux de peinture et vitrerie) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (51.5% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (35% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.8% des salariés)
- 01499 : Miroiterie transformation négoce du verre (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- duboil, igor ;
- duhau, robert
- fidorex fiduciaire d'expertises comptable et d'etudes economiques - sa,
- sabaye
Les modifications survenues dans l'administration de la société LIBERT ET CIE
- : nomination du Directeur général : Bellahssan, nom d'usage : Bencherki, Yamina
- 2012-11-25 : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDOREX FIDUCIAIRE D'EXPERTISES COMPTABLE ET D'ETUDES ECONOMIQUES - SA, Commissaire aux comptes suppléant partant : Duhau, Robert
- 2012-12-14 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDOREX FIDUCIAIRE D'EXPERTISES COMPTABLES ET D'ETUDES ECONOMIQUES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : PKF AMPERSAND
- 2018-12-02 : modification du Commissaire aux comptes titulaire Pwc Entrepreneurs France ; Commissaire aux comptes suppléant partant : PKF AMPERSAND
- 2019-08-28 : Président partant : Duboil, Igor ; nomination du Président : SABAYE
Les autres mandats des administrateurs
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LIBERT ET CIE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LIBERT ET CIE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 449582485 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2003-07-31 : jeudi 31 juillet 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 43.34Z : Travaux de peinture et vitrerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Travaux de peinture et vitrerie |
Synonyme | peintre, vitrier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LIBERT ET CIE- CO
2020 | 1 175 258.00 | 1 076 471.00 |
2019 | 98 788.00 | 1 675 584.00 |
2020 | 407 000.00 |
2019 | 407 000.00 |
2020 | 4 404.00 |
2019 | 111 035.00 |
2020 | 1 076 471.00 |
2019 | 1 675 584.00 |
2020 | 2 016 592.00 | 2 016 592.00 |
2019 | 2 123 336.00 |
2020 | 6 239.00 |
2019 | 143 241.00 |
2020 | 4 404.00 |
2019 | 111 035.00 |
2020 | 271 084.00 |
2019 | 271 084.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LIBERT ET CIE- jeudi 01 janvier 1970: Modification
Bodacc B n° publié le //Annonce n° 4853 N° RCS : 449582485 - Dénomination : LIBERT ET CIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 407000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Bellahssan, nom d'usage : Bencherki, Yamina - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 23 janvier 2008: Depot des comptes
- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- lundi 21 décembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 03 novembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2011: Depot des comptes
- dimanche 25 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120228 publié le 25/11/2012Annonce n° 1291 N° RCS : 449582485 - Dénomination : LIBERT ET CIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDOREX FIDUCIAIRE D'EXPERTISES COMPTABLE ET D'ETUDES ECONOMIQUES - SA, Commissaire aux comptes suppléant partant : Duhau, Robert - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 14 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120242 publié le 14/12/2012Annonce n° 1424 N° RCS : 449582485 - Dénomination : LIBERT ET CIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 407000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 14 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120242 publié le 14/12/2012Annonce n° 1425 N° RCS : 449582485 - Dénomination : LIBERT ET CIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 407000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDOREX FIDUCIAIRE D'EXPERTISES COMPTABLES ET D'ETUDES ECONOMIQUES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : PKF AMPERSAND - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 18 décembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 07 mars 2014: Depot des comptes
- samedi 08 novembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 29 janvier 2016: Depot des comptes
- mercredi 12 avril 2017: Depot des comptes
- vendredi 16 février 2018: Depot des comptes
- dimanche 02 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180230 publié le 02/12/2018Annonce n° 1511 N° RCS : 449582485 - Dénomination : LIBERT ET CIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 407000 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire Pwc Entrepreneurs France ; Commissaire aux comptes suppléant partant : PKF AMPERSAND - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 04 décembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 14 août 2019: Depot des comptes
- mercredi 28 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190165 publié le 28/08/2019Annonce n° 595 N° RCS : 449582485 - Dénomination : LIBERT ET CIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 407000 EUR - Administration : Président partant : Duboil, Igor ; nomination du Président : SABAYE - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 25 novembre 2020: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 2327 N° RCS : 449582485 - Dénomination : LIBERT ET CIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 407000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mercredi 10 février 2021: Radiation
Bodacc B publié le 10/02/2021N° RCS : 449582485 - Dénomination : LIBERT ET CIE 15 rue Brézin 75014 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LIBERT ET CIE- samedi 05 février 2005 : Fermé
88 RUE JEAN MERMOZ 77178 SAINT-PATHUS - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
15 RUE BREZIN 75014 PARIS 14
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LIBERT ET CIE- ANTOINE GERALD : LALEUF - LE BREUIL 79220 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC
- BRUYERE FRANCOIS : LES TERRASSES N 97133 SAINT BARTHELEMY
- CAILLARD JEAN PIERRE : 8 RUE DU CINGLE 24260 LE BUGUE
- CRAPOULET MAX-ALAIN : 85 IMP DES COLOMBINES 30130 PONT-SAINT-ESPRIT
- EL KOUHIOU MOURAD : 2 RUE DE BEAUCAIRE 30000 NIMES
- HANNOAH JEAN-MICHEL : CARENAGE 97139 LES ABYMES
- MIOLA AGNES NOELLE : 8 RUE DE CHATILLON 01090 MONTMERLE-SUR-SAONE
- MITICUS IUSTINIAN : 29 RUE DES FRERES BONNEFF 95870 BEZONS
- MORATO JEAN : LES PATIOS DE LA MER 3 66750 SAINT-CYPRIEN
- SOUTON GILBERT : 95 RUE BASSE 67270 MELSHEIM
- USTARIZ FRANCIS : 26 RUE DES FERMES 64700 HENDAYE
- MAS BAT : 9 RUE JEANNE D ARC 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
- PATRICK DUVERGNE : 1240 RTE DE SAINT LAURENT 87200 SAINT-JUNIEN
- QUALI ETHIC PEINTURE : 22 RUE DES FANEURS 44220 COUERON
- SARL FOUQUET : 21 RUE SAINT PIERRE 27220 GROSSOEUVRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LIBERT ET CIE- DE MIGUEL IANA : 7 RUE ERNEST CRESSON 75014 PARIS 14
- FABRE FABIEN : 30 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE 75014 PARIS 14
- ZELIKSON LORENE : 28 RUE DIDOT 75014 PARIS 14
- ZILBER SEBASTIEN : 187 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14
- AWA : 45 AV DU MAINE 75014 PARIS 14
- DIGITAL CONSULTING EURL : 4 RUE DU LUNAIN 75014 PARIS 14
- GRAND CHEMIN SERVICES : 38 BD JOURDAN 75014 PARIS 14
- HUBDRG : 3 RUE FRIANT 75014 PARIS 14
- SCCV COURS SAINT LAUD-RUE EBLE : 15 BD EDGAR QUINET 75014 PARIS 14
- SCI LE CLOS DES LILAS : 104 BD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS 14
- SCI THOR : 17 RUE EDOUARD JACQUES 75014 PARIS 14
- SCM LA SAGESSE ACCOMPLIE DU TIGRE : 9 RUE ERNEST CRESSON 75014 PARIS 14
- SDC 14 R CAMPAGNE PREMIERE : 14 RUE CAMPAGNE PREMIERE 75014 PARIS 14
- SIRIUS : 149 AV DU MAINE 75014 PARIS 14
- SOCIETE CIVILE FIDECO : 9 RUE DE LA CITE UNIVERSITAIRE 75014 PARIS 14
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LIBERT ET CIERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives