PCIS
Présentation générale de PCIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PCIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PCIS est situé au 4 QUAI DE LA SEINE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mardi 15 juillet 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 449602176 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.02A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- - la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- - le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
Chiffre d’affaire
PCIS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 6 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
PCIS est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si PCIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR06449602176
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PCIS de part son activité de 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (88% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société PCIS
- 2010-10-21 : Président : ALLIANCE-COM représenté par BERTRAND Alain modification le 09 Septembre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : DE BRYAS Etienne en fonction le 12 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : M. B. V. ET ASSOCIES en fonction le 12 Octobre 2010
- 2018-02-01 : Président : ALLIANCE-COM modification le 29 Janvier 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : DE BRYAS Etienne en fonction le 12 Octobre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : M. B. V. ET ASSOCIES en fonction le 12 Octobre 2010
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PCIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PCIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 449602176 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2003-07-15 : mardi 15 juillet 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 62.02A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PCISIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PCIS- vendredi 21 novembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 14 août 2009: Depot des comptes
- mardi 07 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 21 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100205 publié le 21/10/2010Annonce n° 2495 N° RCS : 449602176 - Dénomination : PCIS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 50000.00 EUR - Administration : Président : ALLIANCE-COM représenté par BERTRAND Alain modification le 09 Septembre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : DE BRYAS Etienne en fonction le 12 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : M. B. V. ET ASSOCIES en fonction le 12 Octobre 2010 - Modification : Modification du capital. Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- dimanche 03 juillet 2011: Vente
Bodacc A publié le 24/06/2011Annonce n° 338 N° RCS : 449602176 - Dénomination : PCIS 8 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59800 Lille une partie de fonds de commerce de négoce, achat, revente et distribution de matériel de téléphonie et de produits informatiques. - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 50000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : La Gazette Nord Pas de Calais - Opposition : Au fonds vendu et correspondance au cabinet de Me Catherine BOURSIER 93 Avenue Niel 75017 PARIS - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1.000,00 EUR
- vendredi 19 août 2011: Depot des comptes
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2013: Depot des comptes
- samedi 02 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 29 juin 2016: Depot des comptes
- mardi 01 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 01 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180022 publié le 01/02/2018Annonce n° 4332 N° RCS : 449602176 - Dénomination : PCIS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : ALLIANCE-COM modification le 29 Janvier 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : DE BRYAS Etienne en fonction le 12 Octobre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : M. B. V. ET ASSOCIES en fonction le 12 Octobre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- mardi 27 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PCIS- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
4 QUAI DE LA SEINE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE - lundi 26 octobre 2009 : Fermé
595 AV DE LA SORBONNE 82800 NEGREPELISSE - lundi 01 juin 2009 : Ouvert
25 RUE JACQUES MONOD 69120 VAULX-EN-VELIN - dimanche 01 novembre 2009 : Ouvert
11 IMP PIERRE CAMO 31200 TOULOUSE - dimanche 31 janvier 2010 : Ouvert
391 AV CLEMENT ADER 59118 WAMBRECHIES - samedi 01 juin 2019 : Ouvert
46 AV DE LA FORET 33320 EYSINES - mardi 15 octobre 2019 : Ouvert
11 RUE D ATHENES 44300 NANTES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PCIS- CONANGLE JEAN-VALERY : 15 RUE DES TERRES AU CURE 75013 PARIS 13
- ES-SADKI ILYASS : 18 CHE DE LA CREUZETTE 69270 FONTAINES-SUR-SAONE
- GRUAU MICHEL : 31 RUE RIEUSSEC 78220 VIROFLAY
- JANVIER KYMSON : 111 AV DE LA REPUBLIQUE 93150 LE BLANC-MESNIL
- LABAU PATRICK : 6 RUE DE LA FONTAINE AU GUE 77930 CELY
- LEFEBVRE BERTRAND : 44 RUE SADI CARNOT 62223 ANZIN-SAINT-AUBIN
- AMK CONSULTING : 99 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
- BEMOTIVATED : 1 RUE DE LA NOUE 93170 BAGNOLET
- DYNAGENCE : 1 PL FLORE 25000 BESANCON
- HENJI : 4 IMP DE LA GRANDIERE 37000 TOURS
- NEBS CONSULTING : 29 CHE DE TRELISSAC 82000 MONTAUBAN
- PROGMOD : 46 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- SHODO : 17 RUE SAINT FIACRE 75002 PARIS 2
- SKY LINK : 16 AV GENERAL CLAVERY 75016 PARIS 16
- USUS : 1 RUE DES BRODEUSES 35520 MELESSE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PCIS- CHASSANG PATRICK : 96 RUE DES ROSIERS 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- GOLEA VASILE : 40 RUE DU LANDY 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- HAMDI MOHAMMED : 15 RUE MYRTILLE BEER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- KABORE FELIX : 14 RUE RASPAIL 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- MALET FRANCOISE : 22 RUE KLEBER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- MARTIN JEAN : 5 RUE CASSES 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- MORISOT NICOLAS : 26 AV FRAYCE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- SALIOU LUCILLE : 3 ALL ISABEAU 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- AMISTAD GROUP : 5 RUE AIME CESAIRE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- ASSOULINE ET NIEDERMAYER : 136 AV MICHELET 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- BONIMENTS BLEUS : 8 RUE JULES VALLES 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- CASANNES : 96 RUE DES ROSIERS 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- LINDAI : 55 RUE DES ENTREPOTS 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- PARIS ART GRAPHIC : 12 RUE ANSELME 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- SCI TOMAYA : 7 RUE LOUIS BLANC 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PCISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives