AVILA
Présentation générale de AVILA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AVILA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AVILA est situé au 99 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 24 juillet 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 449687177 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 50 083 888,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
AVILA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -45 754 003.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
AVILA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si AVILA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR93449687177
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AVILA de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [54] bianchi, olivier
- ales, jesus ; modification du
- ales, yann
- lefebvre,
Les modifications survenues dans l'administration de la société AVILA
- 2016-08-05 : nomination du Directeur général : Bianchi, Olivier
- 2019-06-04 : Président partant : Ales, Jesus ; modification du Président Bianchi, Olivier ; Directeur général partant : Lefebvre, nom d'usage : Ales, Jacqueline ; nomination du Directeur général : Ales, Yann
- 2019-10-10 : nomination du Membre du comité de surveillance : Ales, Romain ; nomination du Membre du comité de surveillance : Ouahbi, Hamid ; nomination du Membre du comité de surveillance : Ales, nom d'usage : Daumas, Sylvie ; nomination du Membre du comité de surveillance : Charibi, Ali ; nomination du Membre du comité de surveillance : Bianchi, Olivier ; nomination du Vice-président du comité de surveillance : Ouahbi, Hamid ; nomination du Président du comité de surveillance : Ales, Romain
Les autres mandats des administrateurs
- ales, jesus ; modification du :
- 2019-04-12 : ALES GROUPE (399636323)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AVILA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AVILA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 449687177 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2003-07-24 : jeudi 24 juillet 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AVILA- CO
2019 | 135 525 701.00 | 571 275.00 |
2018 | 134 954 426.00 | 45 488 293.00 |
2019 | 50 083 888.00 |
2018 | 83 473 150.00 |
2019 | -65 719 003.00 |
2018 | -70 080 890.00 |
2019 | 571 275.00 |
2018 | 45 488 293.00 |
2019 | -45 754 003.00 |
2018 | -70 098 402.00 |
2019 | -65 719 003.00 |
2018 | -70 080 890.00 |
2019 | 16 206 390.00 | 4 814.00 |
2018 | 1 466 434.00 | 14 735 142.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AVILA- mardi 02 septembre 2008: Depot des comptes
- mardi 02 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 10 décembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 10 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 26 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100229 publié le 26/11/2010Annonce n° 1389 N° RCS : 449687177 - Dénomination : AVILA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 92379300 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- samedi 15 octobre 2011: Depot des comptes
- samedi 15 octobre 2011: Depot des comptes
- mardi 28 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120041 publié le 28/02/2012Annonce n° 1401 N° RCS : 449687177 - Dénomination : AVILA L'acquisition, la gestion, la revente de toutes participations dans le capital de sociétés françaises ou étrangères ainsi que toutes prestations de services en matière commerciale, financière ou administrative - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 92379300 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 19 août 2013: Depot des comptes
- lundi 19 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 30 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 30 juillet 2014: Depot des comptes
- samedi 05 septembre 2015: Depot des comptes
- lundi 21 septembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 19 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160098 publié le 19/05/2016Annonce n° 1017 N° RCS : 449687177 - Dénomination : AVILA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 83473150 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- vendredi 05 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160153 publié le 05/08/2016Annonce n° 4551 N° RCS : 449687177 - Dénomination : AVILA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 83473150 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Bianchi, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 18 août 2017: Depot des comptes
- vendredi 18 août 2017: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 14 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190074 publié le 14/04/2019Annonce n° 2015 N° RCS : 449687177 - Dénomination : AVILA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 83473150 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 04 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190106 publié le 04/06/2019Annonce n° 2744 N° RCS : 449687177 - Dénomination : AVILA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 83473150 EUR - Administration : Président partant : Ales, Jesus ; modification du Président Bianchi, Olivier ; Directeur général partant : Lefebvre, nom d'usage : Ales, Jacqueline ; nomination du Directeur général : Ales, Yann - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 13 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190112 publié le 13/06/2019Annonce n° 2418 N° RCS : 449687177 - Dénomination : AVILA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 30050334 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- jeudi 10 octobre 2019: Depot des comptes
- jeudi 10 octobre 2019: Depot des comptes
- jeudi 10 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190196 publié le 10/10/2019Annonce n° 2610 N° RCS : 449687177 - Dénomination : AVILA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50083887.6 EUR - Administration : nomination du Membre du comité de surveillance : Ales, Romain ; nomination du Membre du comité de surveillance : Ouahbi, Hamid ; nomination du Membre du comité de surveillance : Ales, nom d'usage : Daumas, Sylvie ; nomination du Membre du comité de surveillance : Charibi, Ali ; nomination du Membre du comité de surveillance : Bianchi, Olivier ; nomination du Vice-président du comité de surveillance : Ouahbi, Hamid ; nomination du Président du comité de surveillance : Ales, Romain - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- dimanche 24 janvier 2021: Jugement
Bodacc A publié le 24/01/2021Annonce n° 2594 N° RCS : 449687177 - Dénomination : AVILA 99 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris L'acquisition, la gestion, la revente de toutes participations dans le capital de sociétés françaises ou étrangères ainsi que toutes prestations de services en matière commerciale, financière ou administrative - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 17 décembre 2020, désignant liquidateur SCP Btsg en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com. - Nature : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
- vendredi 05 février 2021: Depot des comptes
- vendredi 05 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AVILA- vendredi 29 octobre 2010 : Fermé
35 AV FRANKLIN D ROOSEVELT 75008 PARIS 8 - jeudi 28 février 2019 : Ouvert
99 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 - jeudi 28 février 2019 : Fermé
39 AV FRANKLIN D ROOSEVELT 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AVILA- A.C.L. : 11 AV DU PORT AERIEN 33600 PESSAC
- ASI HOLDING : AV DE L EUROPE 94320 THIAIS
- CINEVENTURE 3 : 51 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- DAYCISIONS SAS : 4 AV GASPARD MONGE 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
- EDJ DEVELOPPEMENT : 16 RUE MAURICE PREVOTEAU 51100 REIMS
- FINANCIERE TM : 2 RUE STE HELENE 69002 LYON 2EME
- GROUPE NIVAULT : 7 RUE DE BELLEVUE 14970 BENOUVILLE
- HOLDING MAROSSE : 2 RTE DE CUISERY 71370 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- J.J.T.D. : 27 RUE DELANDINE 69002 LYON 2EME
- KREDENN INVEST : 2 VLA DES BASSES BRUYERES 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- LIEB : 23 AV MONTEREY
- PECHINEY INTERNATIONNAL : 10 PL DES VOSGES 92400 COURBEVOIE
- STRUCTURES OMBRAGEES MASCAREIGNES : 209 CHE ROGER PAYET 97430 LE TAMPON
- SYNERGIES @VENIR : 12 RUE LATAPIE 33650 LA BREDE
- TCD INVESTISSEMENT : 85 RUE PAUL VERLAINE ALBENS 73410 ENTRELACS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AVILA- BOUHENIC PIERRE-ALAIN : 1 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8
- JANCOVICH PHILIPPE : 20 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 8
- SABER HAKIM : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- ALGAJOLA 2006 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- BENJAMIN SAULNIER &CO : 62 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
- CALENZANA 111 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- FONCIMMO : 1 COUR DU HAVRE 75008 PARIS 8
- JULIANNE : 9 RUE QUENTIN BAUCHART 75008 PARIS 8
- LATIL SAS : 6 PAS SAINT PHILIPPE DU ROULE 75008 PARIS 8
- MUTUAL'IR 1 683 : 49 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- OSIX : 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SCI JOMAR SAINT HONORE : 272 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- TECHNIBRA : 49 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8
- THEATRE CHAMPS ELYSEES : 15 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
- VARET PRES : 12 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AVILARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives