ESCALES DE FRANCE
Présentation générale de ESCALES DE FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ESCALES DE FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ESCALES DE FRANCE est situé au 144 BD PEREIRE 75017 PARIS 17
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 24 octobre 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 450151543 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 7 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : Formation continue d'adultes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
ESCALES DE FRANCE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 10 663.00 € pour un résultat de -1 953.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
ESCALES DE FRANCE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ESCALES DE FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR77450151543
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ESCALES DE FRANCE de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bodin, marie ;
- combes,
- lixi, nicolas
- pelamourgues, karine
Les modifications survenues dans l'administration de la société ESCALES DE FRANCE
- 2012-08-26 : modification du Président Combes, nom d'usage : Gaussot, Laura
- 2014-05-02 : nomination du Directeur général : Bodin, Marie
- 2018-09-02 : Président partant : Combes, nom d'usage : Gaussot, Laura ; nomination du Président : Lixi, Nicolas ; Directeur général partant : Bodin, Marie ; nomination du Directeur général : Pelamourgues, Karine
Les autres mandats des administrateurs
- lixi, nicolas :
- 2014-06-11 : INGENIERIE PERFORMANCE BATIMENT (531488658)
- 2014-06-11 : INGENIERIE PERFORMANCE (454036450)
- 2013-07-14 : CITY TRAVEL (751521865)
- 2013-07-14 : CITY SERVICES (509651402)
- 2009-08-14 : HOTESSES ET GROOMS (504446600)
- 2008-05-15 : EXCELLENCE INTERIM (480535244)
- pelamourgues, karine :
- 2018-09-28 : C2J (824940092)
- 2018-07-04 : LA FINANCIERE ATALIAN (490900396)
- 2013-12-20 : CITY ONE DISTRIBUTION (794925750)
- 2013-12-20 : EXCELLENCE INTERIM (480535244)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ESCALES DE FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ESCALES DE FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 450151543 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2003-10-24 : vendredi 24 octobre 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2017 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ESCALES DE FRANCE- CO
2019 | 231 721.00 | 52 640.00 |
2018 | 179 080.00 | 75 851.00 |
2019 | 7 500.00 |
2018 | 7 500.00 |
2019 | -1 953.00 |
2018 | -7 664.00 |
2019 | 52 640.00 |
2018 | 75 851.00 |
2019 | 10 663.00 | 10 663.00 |
2018 | -12 813.00 |
2019 | -1 953.00 |
2018 | -7 664.00 |
2019 | -1 953.00 |
2018 | -7 664.00 |
2019 | 53 877.00 |
2018 | 53 877.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ESCALES DE FRANCE- dimanche 07 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 12 août 2009: Depot des comptes
- samedi 04 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 01 août 2011: Depot des comptes
- dimanche 26 août 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 26/08/2012N° RCS : 450151543 - Dénomination : ESCALES DE FRANCE - Adresse : 144 boulevard Pereire 75017 Paris - Activité : Formation, conseils prestations relatives à la sécurité et à la sûreté sur les aéroports. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500 EUR - Administration : Gérant : Combes, Laura, nom d'usage : Gaussot, Commissaire aux comptes titulaire : Mirri, Robert, Commissaire aux comptes suppléant : Berthou, Benoît.
- dimanche 26 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120164 publié le 26/08/2012Annonce n° 1524 N° RCS : 450151543 - Dénomination : ESCALES DE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7500 EUR - Administration : modification du Président Combes, nom d'usage : Gaussot, Laura - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 02 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140085 publié le 02/05/2014Annonce n° 1607 N° RCS : 450151543 - Dénomination : ESCALES DE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7500 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Bodin, Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 15 juillet 2015: Depot des comptes
- mardi 28 juillet 2015: Depot des comptes
- jeudi 21 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 11 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 02 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180166 publié le 02/09/2018Annonce n° 1322 N° RCS : 450151543 - Dénomination : ESCALES DE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7500 EUR - Administration : Président partant : Combes, nom d'usage : Gaussot, Laura ; nomination du Président : Lixi, Nicolas ; Directeur général partant : Bodin, Marie ; nomination du Directeur général : Pelamourgues, Karine - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 09 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ESCALES DE FRANCE- lundi 09 juillet 2012 : Fermé
62 RUE MARJOLIN 92300 LEVALLOIS-PERRET - lundi 09 juillet 2012 : Ouvert
144 BD PEREIRE 75017 PARIS 17
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ESCALES DE FRANCE- ABECERA GISELE : 7 ALL DES DEMOISELLES D'AVIGNON 92000 NANTERRE
- DE POMMEREAU AUDE MARIE : MONTFRANC 41300 PIERREFITTE-SUR-SAULDRE
- DEDUN MICKAEL : 22 PL DE L HOTEL DE VILLE 02300 BLERANCOURT
- DESPEYROUX JEAN : 11 BD PDT FRANKLIN ROOSEVELT 33400 TALENCE
- RECOUVREUR PHILIPPE : 2 ALL DU CLOS CHARON 77600 GUERMANTES
- REUZEAU PHILIPPE : 9 RUE DES METIERS 35160 BRETEIL
- ACTIONS PERSPECTIVES ET COMPETENCES : 49 AV FRANKLIN ROOSEVELT 77210 AVON
- ASSOCIATION JADE : 811 AV DU DR JEAN GOUBERT 30100 ALES
- DIDACTHEM : 60 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS 16
- ISI CARAIBES : LD CONVENANCE 97122 BAIE-MAHAULT
- MDS 21 : 21 RUE AMBROISE CROIZAT 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- MS FORMATION : 1 RUE FAUBOURG SAINT PHLIN 54510 ART-SUR-MEURTHE
- POLE FORMATION DU PAYS D'ARLES : 4 AV VICTOR HUGO 13200 ARLES
- SOPHIE-S : 8 RUE NICOLAS POUSSIN 59100 ROUBAIX
- VIVEKA : 1044 CHE DE SOURDAINE 84140 AVIGNON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ESCALES DE FRANCE- COLLIN BEATRICE : 12 RUE EMILE ALLEZ 75017 PARIS 17
- FARNAULT VALERIE : 1 BD DU BOIS LE PRETRE 75017 PARIS 17
- HENNI SOUFIA : 22 RUE BROCHANT 75017 PARIS 17
- LICHTENBERG ALICE : 14 BD DE COURCELLES 75017 PARIS 17
- SALVIO JEREMY : 75 RUE POUCHET 75017 PARIS 17
- YOUSSEF ZIAD : RUE GUY MOQUET 75017 PARIS 17
- ALLEN CONSTRUCTION MANAGEMENT FRANCE : 58 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- BOME 21 : 151 RUE DE ROME 75017 PARIS 17
- CK INVEST : 86 AV NIEL 75017 PARIS 17
- MISTER COUPE : 6 RUE DE LA CRECHE 75017 PARIS 17
- MONA : 119 RUE DE COURCELLES 75017 PARIS 17
- SCI GRAMME : 32 RUE PIERRE DEMOURS 75017 PARIS 17
- SCI LA DELFAGUIERE : 9 RUE COLLETTE 75017 PARIS 17
- SCI ROSYLAND WAGRAM : 148 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- THOMAS BOLTON FRANCE SAS : 3 RUE LEON JOST 75017 PARIS 17
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ESCALES DE FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives