VISUFARMA
Présentation générale de VISUFARMA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VISUFARMA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VISUFARMA est situé au 6 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 18 novembre 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 450923602 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 722 891,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.46Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.46Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques), les activités sont :
- - le commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux
Chiffre d’affaire
VISUFARMA à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 1 888 729.00 € pour un résultat de -1 564 620.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
VISUFARMA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si VISUFARMA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR88450923602
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VISUFARMA de part son activité de 46.46Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques) sont :
- 00176 : Industrie pharmaceutique (41.8% des salariés)
- 01621 : Répartition pharmaceutique (20.3% des salariés)
- 01555 : Fabrication commerce produits pharmaceutiques (12.4% des salariés)
- 00635 : Négoce en fournitures dentaires (4% des salariés)
- 01982 : Négoce et services médico-techniques (3.7% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (3.1% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (2.8% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (2.5% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.7% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.4% des salariés)
- 00804 : VRP (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société VISUFARMA
- 2009-04-28 : Commissaire aux comptes titulaire : BERNET Marcel. Commissaire aux comptes suppléant : YVES LEPINAY ET ASSOCIES. Président : BUHANNIC Luc en fonction le 24 Juin 2005. Pharmacien responsable : REIDE Jocelyne en fonction le 16 Avril 2009.
- 2009-12-24 : Commissaire aux comptes titulaire : BERNET Marcel Commissaire aux comptes suppléant : YVES LEPINAY ET ASSOCIES Président : BUHANNIC Luc en fonction le 24 Juin 2005 Directeur général (pharmacien responsable) : REIDE Jocelyne modification le 14 Décembre 2009
- 2012-06-19 : Commissaire aux comptes suppléant : YVES LEPINAY ET ASSOCIES Président : BUHANNIC Luc en fonction le 24 Juin 2005 Directeur général (pharmacien responsable) : REIDE Jocelyne modification le 14 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 11 Juin 2012
- 2014-02-05 : Président : BUHANNIC Luc en fonction le 24 Juin 2005 Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 11 Juin 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 20 Juin 2012 Pharmacien responsable Directeur général : LAROUCI Yasmine en fonction le 28 Janvier 2014
- 2014-11-13 : Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 11 Juin 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 20 Juin 2012 Directeur général Pharmacien responsable : LAROUCI Yasmine en fonction le 28 Janvier 2014 Président : MASQUIDA Philippe en fonction le 04 Novembre 2014
- 2016-01-14 : Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 18 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 18 Novembre 2015 Président : MASQUIDA Philippe en fonction le 18 Novembre 2015 Pharmacien responsable Directeur général : DELIGEON Pascale, Simone, Jeanne en fonction le 06 Janvier 2016
- 2016-06-19 : Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 18 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 18 Novembre 2015 Pharmacien responsable Directeur général : DELIGEON Pascale, Simone, Jeanne en fonction le 06 Janvier 2016 Président : GARUFI Michele en fonction le 15 Juin 2016
- 2016-09-07 : Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 18 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 18 Novembre 2015 Pharmacien responsable Directeur général : DELIGEON Pascale, Simone, Jeanne en fonction le 06 Janvier 2016 Président : VAN HAARLEM Thomas, Joseph en fonction le 02 Septembre 2016
- 2016-11-20 : Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 18 Novembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 18 Novembre 2015 ; Président : VAN HAARLEM Thomas, Joseph en fonction le 02 Septembre 2016 ; Pharmacien responsable Directeur général : MERLAND Valérie en fonction le 16 Novembre 2016
- 2018-08-09 : Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 18 Novembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 18 Novembre 2015 ; Président : VAN HAARLEM Thomas, Joseph en fonction le 02 Septembre 2016 ; Pharmacien responsable Directeur général : GAUNEL Jean-Luc en fonction le 07 Août 2018
- 2018-08-30 : Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 18 Novembre 2015 ; Président : VAN HAARLEM Thomas, Joseph en fonction le 02 Septembre 2016 ; Pharmacien responsable Directeur général : GAUNEL Jean-Luc en fonction le 07 Août 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 28 Août 2018
- 2019-05-26 : GAUNEL Jean-Luc nom d'usage : GAUNEL n'est plus pharmacien responsable. GAUNEL Jean-Luc nom d'usage : GAUNEL n'est plus directeur général. CORNU Aurélia Nelly Madeleine devient pharmacien responsable. CORNU Aurélia Nelly Madeleine devient directeur général
- 2019-09-26 : CORNU Aurélia Nelly Madeleine n'est plus pharmacien responsable. CORNU Aurélia Nelly Madeleine n'est plus directeur général
- 2020-01-26 : VAN HAARLEM Thomas Joseph nom d'usage : VAN HAARLEM n'est plus président. GIOMBINI Fabrizio nom d'usage : GIOMBINI devient président
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VISUFARMA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VISUFARMA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 450923602 00053 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2003-11-18 : mardi 18 novembre 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 46.46Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de biens domestiques |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits pharmaceutiques, vendeur de produits pharmaceutiques en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VISUFARMA- CO
2018 | 3 750 476.00 | 1 533 969.00 |
2017 | 2 216 507.00 | 1 619 356.00 |
2018 | 722 891.00 |
2017 | 722 891.00 |
2018 | -1 564 620.00 |
2017 | -1 667 389.00 |
2018 | 1 533 969.00 |
2017 | 1 619 356.00 |
2018 | 1 888 729.00 | 2 075 607.00 |
2017 | 186 878.00 | 2 300 466.00 |
2018 | -1 564 620.00 |
2017 | -1 660 614.00 |
2018 | -1 564 620.00 |
2017 | -1 667 389.00 |
2018 | 6 147 907.00 |
2017 | 6 147 907.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VISUFARMA- dimanche 22 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080108 publié le 22/06/2008Annonce n° 1920 N° RCS : 450923602 - Dénomination : LABORATOIRES DOLIAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1228501.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 28 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090082 publié le 28/04/2009Annonce n° 2048 N° RCS : 450923602 - Dénomination : LABORATOIRES DOLIAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : BERNET Marcel. Commissaire aux comptes suppléant : YVES LEPINAY ET ASSOCIES. Président : BUHANNIC Luc en fonction le 24 Juin 2005. Pharmacien responsable : REIDE Jocelyne en fonction le 16 Avril 2009. - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 24 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090248 publié le 24/12/2009Annonce n° 2200 N° RCS : 450923602 - Dénomination : LABORATOIRES DOLIAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : BERNET Marcel Commissaire aux comptes suppléant : YVES LEPINAY ET ASSOCIES Président : BUHANNIC Luc en fonction le 24 Juin 2005 Directeur général (pharmacien responsable) : REIDE Jocelyne modification le 14 Décembre 2009 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 19 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120116 publié le 19/06/2012Annonce n° 2145 N° RCS : 450923602 - Dénomination : LABORATOIRES DOLIAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : YVES LEPINAY ET ASSOCIES Président : BUHANNIC Luc en fonction le 24 Juin 2005 Directeur général (pharmacien responsable) : REIDE Jocelyne modification le 14 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 11 Juin 2012 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 07 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120237 publié le 07/12/2012Annonce n° 2524 N° RCS : 450923602 - Dénomination : LABORATOIRES DOLIAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 722891.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 05 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140025 publié le 05/02/2014Annonce n° 2726 N° RCS : 450923602 - Dénomination : LABORATOIRES DOLIAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BUHANNIC Luc en fonction le 24 Juin 2005 Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 11 Juin 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 20 Juin 2012 Pharmacien responsable Directeur général : LAROUCI Yasmine en fonction le 28 Janvier 2014 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 13 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140218 publié le 13/11/2014Annonce n° 4781 N° RCS : 450923602 - Dénomination : LABORATOIRES DOLIAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 11 Juin 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 20 Juin 2012 Directeur général Pharmacien responsable : LAROUCI Yasmine en fonction le 28 Janvier 2014 Président : MASQUIDA Philippe en fonction le 04 Novembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 18 avril 2015: Depot des comptes
- mercredi 17 juin 2015: Depot des comptes
- mardi 17 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150221 publié le 17/11/2015Annonce n° 1862 N° RCS : 450923602 - Dénomination : LABORATOIRES NICOX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination..
- mercredi 25 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150227 publié le 25/11/2015Annonce n° 42 N° RCS : 450923602 - Dénomination : LABORATOIRES NICOX promouvoir des produits de type pharmaceutiques et Parapharmaceutiques. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité..
- jeudi 14 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160009 publié le 14/01/2016Annonce n° 41 N° RCS : 450923602 - Dénomination : LABORATOIRES NICOX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 18 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 18 Novembre 2015 Président : MASQUIDA Philippe en fonction le 18 Novembre 2015 Pharmacien responsable Directeur général : DELIGEON Pascale, Simone, Jeanne en fonction le 06 Janvier 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 16 juin 2016: Depot des comptes
- dimanche 19 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160120 publié le 19/06/2016Annonce n° 72 N° RCS : 450923602 - Dénomination : LABORATOIRES NICOX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 18 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 18 Novembre 2015 Pharmacien responsable Directeur général : DELIGEON Pascale, Simone, Jeanne en fonction le 06 Janvier 2016 Président : GARUFI Michele en fonction le 15 Juin 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 07 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160175 publié le 07/09/2016Annonce n° 18 N° RCS : 450923602 - Dénomination : LABORATOIRES NICOX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 18 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 18 Novembre 2015 Pharmacien responsable Directeur général : DELIGEON Pascale, Simone, Jeanne en fonction le 06 Janvier 2016 Président : VAN HAARLEM Thomas, Joseph en fonction le 02 Septembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 20 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160226 publié le 20/11/2016Annonce n° 257 N° RCS : 450923602 - Dénomination : LABORATOIRES NICOX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 18 Novembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 18 Novembre 2015 ; Président : VAN HAARLEM Thomas, Joseph en fonction le 02 Septembre 2016 ; Pharmacien responsable Directeur général : MERLAND Valérie en fonction le 16 Novembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 04 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160236 publié le 04/12/2016Annonce n° 74 N° RCS : 450923602 - Dénomination : VISUfarma - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination..
- mercredi 03 janvier 2018: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- jeudi 09 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180150 publié le 09/08/2018Annonce n° 75 N° RCS : 450923602 - Dénomination : VISUfarma - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 18 Novembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 18 Novembre 2015 ; Président : VAN HAARLEM Thomas, Joseph en fonction le 02 Septembre 2016 ; Pharmacien responsable Directeur général : GAUNEL Jean-Luc en fonction le 07 Août 2018 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 30 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180164 publié le 30/08/2018Annonce n° 21 N° RCS : 450923602 - Dénomination : VISUfarma - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 18 Novembre 2015 ; Président : VAN HAARLEM Thomas, Joseph en fonction le 02 Septembre 2016 ; Pharmacien responsable Directeur général : GAUNEL Jean-Luc en fonction le 07 Août 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 28 Août 2018 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 26 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190101 publié le 26/05/2019Annonce n° 86 N° RCS : 450923602 - Dénomination : VISUfarma - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : GAUNEL Jean-Luc nom d'usage : GAUNEL n'est plus pharmacien responsable. GAUNEL Jean-Luc nom d'usage : GAUNEL n'est plus directeur général. CORNU Aurélia Nelly Madeleine devient pharmacien responsable. CORNU Aurélia Nelly Madeleine devient directeur général - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 26 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190186 publié le 26/09/2019Annonce n° 130 N° RCS : 450923602 - Dénomination : VISUfarma La définition, la création, la fabrication, l'achat, la promotion de dispositifs médicaux et de produits de type parapharmaceutiques, et leur mise à disposition du corps médical, des entitées constituées (hôpitaux, cliniques...) et du grand public, par tous moyens - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : CORNU Aurélia Nelly Madeleine n'est plus pharmacien responsable. CORNU Aurélia Nelly Madeleine n'est plus directeur général - Modification : Modification de l'activité. Modification de l'administration.
- dimanche 27 octobre 2019: Depot des comptes
- dimanche 26 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200018 publié le 26/01/2020Annonce n° 123 N° RCS : 450923602 - Dénomination : VISUfarma - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : VAN HAARLEM Thomas Joseph nom d'usage : VAN HAARLEM n'est plus président. GIOMBINI Fabrizio nom d'usage : GIOMBINI devient président - Modification : Modification de l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VISUFARMA- mardi 10 février 2004 : Fermé
9 RUE NOTRE DAME DE LORETTE 75009 PARIS 9 - lundi 09 novembre 2015 : Fermé
81 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES - lundi 09 novembre 2015 : LABORATOIRES DOLIAGE Fermé
2405 RTE DES DOLINES 06560 VALBONNE - mercredi 01 juillet 2020 : Fermé
2405 RTE DES DOLINES 06560 VALBONNE - mercredi 01 juillet 2020 : Ouvert
6 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VISUFARMA- ELOI MEDICAL : 7 RUE DU FOSSE BLANC 92230 GENNEVILLIERS
- G.I.E. UNION DES PHARMACIES : 31 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS 8
- HOLDING PHARMASUD MEDICAL : 61 RUE ANTOINE BECQUEREL 11100 NARBONNE
- IATRIC : ZI LA GRANDE VIGNE 28350 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS
- MEDITOR ND : 7 RUE GUTENBERG 67610 LA WANTZENAU
- MULTI-SLICES : 1935 RUE DE LA HAIE 76230 BOIS-GUILLAUME
- NEWMEDIC FRANCE : 83 BD DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- NM MEDICAL : 12 RUE SARAH BERNHARDT 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- PARSAGEN DIAGNOSTICS GMBH : KARL KELLNER RING 17A
- PARTENAIRE HOSPITALIER INTERNATIONAL : 11 RUE DES RAGONNIERES 44330 LA CHAPELLE-HEULIN
- PHARMUS REPARTITION : 102 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- SARL SUD SANTE : 10 RUE MADELEINE BRES 66330 CABESTANY
- STERILMED FRANCE : 20 RTE DE CHAMPIGNY 51430 TINQUEUX
- VIP SANTE SAS : 82 RUE THIERS 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- ZMK EXPORT & CONSULTING : 33 RUE DU FORAGE 62910 HOULLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VISUFARMA- ASS CLUB DES 101 : 7 RUE MURILLO 75008 PARIS 8
- ASSOCIATION NAT TRANSPORTEUR : 6 RUE DE L ISLY 75008 PARIS 8
- FANDANGO : 48 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8
- HIGHLANDS II : 6 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- IMMOFRENOY : 4 RUE BAYARD 75008 PARIS 8
- LA CURIEUSE : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- OPCI 102 : 22 RUE DU DOCTEUR LANCEREAUX 75008 PARIS 8
- ROBINSON : 240 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- SCI 64 R : 3 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- SCI CENTR COMMERCIAL MONTGERON : 1 RUE D'ASTORG 75008 PARIS 8
- SCI HOCHE : 38 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8
- SOAP & CO FRANCE SAS : 178 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 40 RUE COPERNIC : 11 RUE PORTALIS 75008 PARIS 8
- TALENTSD'OR ACCADEMIA : 66 RUE DE L ELYSEE 75008 PARIS 8
- VOLTA PDB : 4 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VISUFARMARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives